SOGEPARTICIPATIONS
Présentation générale de SOGEPARTICIPATIONS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOGEPARTICIPATIONS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOGEPARTICIPATIONS est situé au 29 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 01 février 1929 et qui est immatriculée sous le numéro 548501311 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 411 266 948,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SOGEPARTICIPATIONS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 358 808 090.00 € grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SOGEPARTICIPATIONS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SOGEPARTICIPATIONS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR19548501311
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOGEPARTICIPATIONS de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- amoroso, frédéric.
- auditex
- auzel, pierre-louis
- auzel, pierre-louis,
- cosson, nicolas
- deloitte & associes,
- devers, denis,
- devers, denis,
- ernst & young audit,
- ernst & young audit,
- ernst & young et autres
- gassie, michel,
- gruber, august, nomination de l'
- jacquemin, arnaud,
- pons, alain,
- sommelet, patrick
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOGEPARTICIPATIONS
- 2008-09-28 : modification du Directeur général délègué et Administrateur Gassie, Michel, Administrateur partant : Suet, Patrick.
- 2009-05-07 : Administrateur partant : Gruber, August, nomination de l'Administrateur : Amoroso, Frédéric.
- 2009-08-26 : Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Pons, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- 2010-08-31 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Jacquemin, Arnaud, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Devers, Denis, Directeur général délégué et Administrateur partant : Gassie, Michel, nomination du Directeur général délégué et Administrateur : Auzel, Pierre-Louis
- 2012-01-03 : modification du Président Devers, Denis, modification du Directeur général Auzel, Pierre-Louis, Administrateur partant : Delesalle, Frederic, Administrateur partant : Amoroso, Frédéric
- 2012-09-19 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES
- 2014-05-18 : Directeur général partant : Auzel, Pierre-Louis, nomination du Directeur général : Cosson, Nicolas
- 2016-08-30 : Président partant : Devers, Denis, nomination du Président : Sommelet, Patrick
- 2018-01-31 : Directeur général partant : Cosson, Nicolas
- 2018-07-31 : nomination du Directeur général : Pascal, Charles-Emmanuel ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
Les autres mandats des administrateurs
- auditex :
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : OCEASOFT (425014180)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- 2021-01-20 : BELRIV DISTRE (524682218)
- 2021-01-20 : CONDAT (420743221)
- auzel, pierre-louis :
- 2014-01-23 : GENEFINANCE (321513327)
- 2013-06-13 : GENEVAL (326037066)
- cosson, nicolas :
- 2019-10-29 : Kisio Digital (439506080)
- 2019-03-06 : AZKARRA (818712267)
- 2019-02-20 : VOXTUR (534912365)
- 2018-02-13 : GENEFINANCE (321513327)
- 2018-01-28 : SG FINANCIAL SERVICES HOLDING (325952190)
- 2015-01-15 : SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII (784389389)
- deloitte & associes, :
- 2021-01-15 : ANSAMBLE INVESTISSEMENTS (524959905)
- 2020-11-26 : SERVICES ET SANTE (348415506)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXIX (821554904)
- 2020-11-25 : L'ACADEMIE BY ELIOR (830734919)
- 2020-11-25 : Centre d'Expertises ELIOR RC France (830735056)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXVII (820172062)
- 2020-11-25 : SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN RESTAURATION SACORES (432887313)
- 2020-11-24 : EGEE SERVICES I (830734786)
- 2020-10-20 : ELIOR PARTICIPATIONS (380543678)
- 2020-10-20 : BERCY PARTICIPATIONS (410623391)
- 2020-10-20 : RESAPRO (384545828)
- 2020-10-20 : ELIOR ACHATS SERVICES (491890166)
- 2020-10-08 : EGEE VENTURE (750433765)
- 2020-10-06 : ELEAT SOLUTIONS (829594134)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES I - BSI (413900648)
- 2020-10-06 : ELIOR TRESORERIE (484355797)
- 2020-10-06 : SOCIETE DE RESTAURATION DE NOISY LE GRAND (491933883)
- 2020-06-22 : ASI GROUPE (884471376)
- 2020-06-18 : Alinghi 1 (853216372)
- ernst & young audit, :
- 2020-11-17 : SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE DÉTENTION HÔTELIERE VISTA (805264082)
- 2017-11-19 : EFFIA STATIONNEMENT SAINT MAUR DES FOSSES (824566996)
- 2017-10-26 : SPW INTERNATIONAL (417890134)
- 2017-10-19 : LEADER FILMS CONSERVATOIRE LIBRE DU CINEMA FRANCAIS (342357290)
- 2017-10-18 : MAILJET (524536992)
- 2017-10-18 : EVOLIS (314889544)
- 2017-09-30 : Pret (France) (533214003)
- 2017-09-27 : EFFIA (341827566)
- 2017-09-10 : AERECO (327985230)
- 2017-09-08 : NSK FRANCE (421689100)
- 2017-08-31 : SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES DU DIAMANT (546150392)
- 2017-08-27 : NORMANDY PRECISION COMPONENTS (351463427)
- 2017-08-27 : SOCIETE DU LOUVRE - LA FAYETTE (552141475)
- 2017-08-22 : SEM Ville Renouvelée - EFFIA Roubaix SAS (752364539)
- 2017-08-20 : SOURCING & CREATION (487716623)
- 2017-08-20 : COMUTO (491904546)
- 2017-08-18 : LYRIA (428678627)
- 2017-08-17 : KEOLIS VAL-HAINAUT (775627102)
- 2017-08-11 : TRADEDOUBLER (431573716)
- 2017-08-09 : EFFIA Stationnement (435272596)
- ernst & young audit, :
- 2020-11-17 : SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE DÉTENTION HÔTELIERE VISTA (805264082)
- 2017-11-19 : EFFIA STATIONNEMENT SAINT MAUR DES FOSSES (824566996)
- 2017-10-26 : SPW INTERNATIONAL (417890134)
- 2017-10-19 : LEADER FILMS CONSERVATOIRE LIBRE DU CINEMA FRANCAIS (342357290)
- 2017-10-18 : MAILJET (524536992)
- 2017-10-18 : EVOLIS (314889544)
- 2017-09-30 : Pret (France) (533214003)
- 2017-09-27 : EFFIA (341827566)
- 2017-09-10 : AERECO (327985230)
- 2017-09-08 : NSK FRANCE (421689100)
- 2017-08-31 : SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES DU DIAMANT (546150392)
- 2017-08-27 : SOCIETE DU LOUVRE - LA FAYETTE (552141475)
- 2017-08-27 : NORMANDY PRECISION COMPONENTS (351463427)
- 2017-08-22 : SEM Ville Renouvelée - EFFIA Roubaix SAS (752364539)
- 2017-08-20 : COMUTO (491904546)
- 2017-08-20 : SOURCING & CREATION (487716623)
- 2017-08-18 : LYRIA (428678627)
- 2017-08-17 : KEOLIS VAL-HAINAUT (775627102)
- 2017-08-11 : TRADEDOUBLER (431573716)
- 2017-08-09 : EFFIA Stationnement (435272596)
- ernst & young et autres :
- 2021-02-02 : BFORBANK (509560272)
- 2021-02-02 : LA BASTIDE DE LA TOURNE (377552377)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : SAS ROURET INVESTISSEMENT (441581030)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-31 : SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN D'ARCACHON (789945409)
- 2021-01-31 : SNC TOULON METROPOLITAIN (802579961)
- 2021-01-29 : ENGIE (542107651)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-28 : MINIMARCHÉ PUTEAU (525201091)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : JURITRAVAIL (531550333)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : GENEBANQUE (327479069)
- 2021-01-21 : SOCAMED (380815928)
- 2021-01-20 : ELECTRABEL FRANCE (444256986)
- 2021-01-20 : FRAIKIN FRANCE (343862652)
- gruber, august, nomination de l' :
- 2009-04-16 : SOGESERVICE - SOCIETE GENERALE DE GESTION DE PATRIMOINE (712063197)
- sommelet, patrick :
- 2018-02-13 : GENEFINANCE (321513327)
- 2016-08-14 : SG FINANCIAL SERVICES HOLDING (325952190)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOGEPARTICIPATIONS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOGEPARTICIPATIONS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 548501311 01951 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1929-02-01 : vendredi 01 février 1929 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOGEPARTICIPATIONS- CO
2019 | 1 882 782 746.00 | 1 882 782 746.00 |
2018 | 1 878 081 684.00 |
2019 | 411 266 948.00 |
2018 | 411 266 948.00 |
2019 | 395 087 231.00 |
2018 | 315 191 658.00 |
2019 | 1 882 782 746.00 |
2018 | 1 878 081 684.00 |
2019 | 358 808 090.00 |
2018 | 305 217 738.00 |
2019 | 395 087 231.00 |
2018 | 315 191 658.00 |
2019 | 769 514 101.00 | 363 000 000.00 |
2018 | 80 114 101.00 | 326 400 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOGEPARTICIPATIONS- dimanche 28 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080175 publié le 28/09/2008Annonce n° 1495 N° RCS : 548501311 - Dénomination : SOGEPARTICIPATIONS - forme juridique : Société anonyme - capital : 411266948 EUR - Administration : modification du Directeur général délègué et Administrateur Gassie, Michel, Administrateur partant : Suet, Patrick. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 09 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 07 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090088 publié le 07/05/2009Annonce n° 1602 N° RCS : 548501311 - Dénomination : SOGEPARTICIPATIONS - forme juridique : Société anonyme - capital : 411266948 EUR - Administration : Administrateur partant : Gruber, August, nomination de l'Administrateur : Amoroso, Frédéric. - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 26 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090163 publié le 26/08/2009Annonce n° 3103 N° RCS : 548501311 - Dénomination : SOGEPARTICIPATIONS - forme juridique : Société anonyme - capital : 411266948 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Pons, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 31 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100168 publié le 31/08/2010Annonce n° 839 N° RCS : 548501311 - Dénomination : SOGEPARTICIPATIONS - forme juridique : Société anonyme - capital : 411266948 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Jacquemin, Arnaud, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Devers, Denis, Directeur général délégué et Administrateur partant : Gassie, Michel, nomination du Directeur général délégué et Administrateur : Auzel, Pierre-Louis - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 03 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120001 publié le 03/01/2012Annonce n° 1106 N° RCS : 548501311 - Dénomination : SOGEPARTICIPATIONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 411266948 EUR - Administration : modification du Président Devers, Denis, modification du Directeur général Auzel, Pierre-Louis, Administrateur partant : Delesalle, Frederic, Administrateur partant : Amoroso, Frédéric - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 19 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120181 publié le 19/09/2012Annonce n° 1625 N° RCS : 548501311 - Dénomination : SOGEPARTICIPATIONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 411266948 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 26 novembre 2013: Depot des comptes
- dimanche 18 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140095 publié le 18/05/2014Annonce n° 418 N° RCS : 548501311 - Dénomination : SOGEPARTICIPATIONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 411266948 EUR - Administration : Directeur général partant : Auzel, Pierre-Louis, nomination du Directeur général : Cosson, Nicolas - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 22 septembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 20 mars 2015: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160169 publié le 30/08/2016Annonce n° 979 N° RCS : 548501311 - Dénomination : SOGEPARTICIPATIONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 411266948 EUR - Administration : Président partant : Devers, Denis, nomination du Président : Sommelet, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 21 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 13 octobre 2017: Depot des comptes
- mercredi 31 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180021 publié le 31/01/2018Annonce n° 1231 N° RCS : 548501311 - Dénomination : SOGEPARTICIPATIONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 411266948 EUR - Administration : Directeur général partant : Cosson, Nicolas - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 31 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180143 publié le 31/07/2018Annonce n° 1645 N° RCS : 548501311 - Dénomination : SOGEPARTICIPATIONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 411266948 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Pascal, Charles-Emmanuel ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOGEPARTICIPATIONS- samedi 25 décembre 1993 : Fermé
96 AV DE BALE 68300 SAINT-LOUIS - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
4 RUE DE HUNINGUE 68300 SAINT-LOUIS - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
10 RUE DU MAL JOFFRE 68250 ROUFFACH - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
2 AV DE RIEDISHEIM 68100 MULHOUSE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
2 BD DE L EUROPE 68100 MULHOUSE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
35 RUE ABBATUCCI 68330 HUNINGUE - lundi 03 juillet 2000 : Fermé
8 RUE DE BOURGFELDEN 68220 HEGENHEIM - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
17 RUE DE LA REPUBLIQUE 68500 GUEBWILLER - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
24 AV DE LA LIBERTE 68000 COLMAR - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
17 RUE DES TETES 68000 COLMAR - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
3 RUE POINCARE 68700 CERNAY - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
1 RUE NATIONALE 67160 WISSEMBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
4 PL DU GENERAL LECLERC 67310 WASSELONNE - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
5 PL DU MARCHE 67220 VILLE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
65 RTE DES ROMAINS 67200 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
93 RUE BOECKLIN 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
267 AV DE COLMAR 67100 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
255 RTE DE MITTELHAUSBERGEN 67200 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
RTE DU RHIN 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
1 RUE SELLENICK 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
1 RUE D ORBEY 67100 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
8 PL DE LA GARE 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
34 BD D ANVERS 67000 STRASBOURG - vendredi 04 mai 2001 : Fermé
8 RUE DU DOME 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
10 AV DE LA LIBERTE 67600 SELESTAT - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
2 PL GENERAL DE GAULLE 67700 SAVERNE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
1 PL DE LA REPUBLIQUE 67260 SARRE-UNION - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
19 GRAND RUE 67570 ROTHAU - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
66 RUE DU GENERAL DE GAULLE 67560 ROSHEIM - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
37 RUE DU GENERAL GOURAUD 67210 OBERNAI - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
38 PL DE L HOTEL DE VILLE 67120 MOLSHEIM - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
17 RUE GAL MITTELHAUSER 67630 LAUTERBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
4 RUE SAINT GEORGES 67500 HAGUENAU - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
40 RUE DU GENERAL DE GAULLE 67410 DRUSENHEIM - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
27 RUE DU GENERAL DE GAULLE 67230 BENFELD - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
25 PL DE LA REPUBLIQUE 57100 THIONVILLE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
22 RUE CHARLES UTZSCHNEIDER 57200 SARREGUEMINES - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
2 RUE DU MARECHAL FOCH 57400 SARREBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
10 RUE DU GENERAL HIRSCHAUER 57500 SAINT-AVOLD - mardi 31 décembre 1996 : Fermé
4 RUE DE LA MARNE 57250 MOYEUVRE-GRANDE - mardi 02 janvier 2001 : Fermé
CITE BATA 57770 MOUSSEY - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
3 AV DE PLANTIERES 57070 METZ - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
44 BD DE L EUROPE 57070 METZ - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
57 AV DE NANCY 57000 METZ - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
57 RUE SERPENOISE 57000 METZ - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
56 GRAND RUE 57280 MAIZIERES-LES-METZ - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
PL DE LA REPUBLIQUE 57310 GUENANGE - samedi 25 décembre 1993 : Fermé
7 RUE DE LA LIBERTE 57520 GROSBLIEDERSTROFF - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
18 RUE MARECHAL FOCH 57800 FREYMING-MERLEBACH - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
39 AV ERCKMANN CHATRIAN 57800 FREYMING-MERLEBACH - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
107 RUE NATIONALE 57600 FORBACH - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
117 GRAND RUE 57190 FLORANGE - samedi 26 juin 1999 : Fermé
12 RUE RONSARD 57450 FAREBERSVILLER - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
10 RUE DE LA REPUBLIQUE 57320 BOUZONVILLE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
24 PL DE LA REPUBLIQUE 57220 BOULAY-MOSELLE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
44 RUE MARECHAL FOCH 57230 BITCHE - vendredi 05 novembre 1999 : Fermé
53 RUE DE LA LIBERTE 57460 BEHREN-LES-FORBACH - samedi 25 décembre 1993 : Fermé
30 RTE NATIONALE 57190 FLORANGE - samedi 25 décembre 1993 : Fermé
2 RUE DE LA LIBERATION VALLERYST 57870 TROISFONTAINES - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
3 RUE DE GRAVELOTTE 57100 THIONVILLE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
55 ALL DE LA LIBERATION 57100 THIONVILLE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
21 RUE WILSON 57510 PUTTELANGE-AUX-LACS - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
50 RUE CHARLES DE GAULLE 68550 SAINT-AMARIN - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
3 RUE KLEBER 68800 THANN - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
6 RUE DU GENERAL LECLERC 67320 DRULINGEN - mardi 27 juin 2000 : Fermé
1 RUE DES VOSGES 68110 ILLZACH - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
44 RUE ARISTIDE BRIAND 68460 LUTTERBACH - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
22 RUE JACQUES KABLE 67170 BRUMATH - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
6 AV DE STRASBOURG 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
5 RUE DE MACON 67100 STRASBOURG - dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
19 RUE DE LA PREMIERE ARMEE 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
1 AV DE L EUROPE 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
111 GRAND RUE 67500 HAGUENAU - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
1 RUE DE BISCHWILLER 67620 SOUFFLENHEIM - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
63 RTE NATIONALE 67450 MUNDOLSHEIM - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
4 PL FREDERIC RAU 57360 AMNEVILLE - dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
57 RTE DE JOUY 57160 MOULINS-LES-METZ - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
15 PL D ARMES 57370 PHALSBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
3 RUE BARTHOLDI 68400 RIEDISHEIM - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
30 RUE RAYMOND MONDON 57120 ROMBAS - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
9 RUE DU GENERAL LECLERC 67110 REICHSHOFFEN - samedi 25 décembre 1993 : Fermé
10 RUE ST GREGOIRE 68140 MUNSTER - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
3 RUE DE LA HOUVE 57150 CREUTZWALD - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
60 RUE DU MARECHAL FOCH 57700 HAYANGE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
AEROPORT BALE MULHOUSE 68300 SAINT-LOUIS - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
7 RUE DES CAPUCINES 57700 HAYANGE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
1 QUAI DU GENERAL KOENIG 67000 STRASBOURG - mardi 21 septembre 1993 : Fermé
GARE CENTRALE 57000 METZ - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
10 RUE NICOLAS JUNG 57050 METZ - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
8 PL SEBASTIEN BRANT 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
20 PL DE BORDEAUX 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
1 PL GUTENBERG 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
11 BD SOLIDARITE 57070 METZ - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
PONT DU RHIN PORTE DE FRAN 68490 CHALAMPE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
CTRE COMMERCIAL ST JACQUES 57000 METZ - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
21 RUE NEUVE 68120 PFASTATT - lundi 25 décembre 1995 : Fermé
2 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS 9 - mercredi 29 décembre 1993 : Fermé
2 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS 9 - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
5 RUE MERCIERE 67150 ERSTEIN - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
4 RUE DU CONSEIL SOUVERAIN 68000 COLMAR - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
44 GRAND RUE 68150 RIBEAUVILLE - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
248 RUE D ENSISHEIM 68310 WITTELSHEIM - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
49 AV ANDRE MALRAUX 57000 METZ - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
4 RUE DU DOME 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
64 RUE JEAN JAURES 68360 SOULTZ-HAUT-RHIN - dimanche 01 février 1998 : Fermé
68 RUE WILSON 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
25 RUE VINCENT SCOTTO 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
18 GRAND RUE 67140 BARR - vendredi 31 janvier 1997 : Fermé
44 GRAND RUE 67430 DIEMERINGEN - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
6 PL DES THERMES 67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
134 RTE DE BISCHWILLER 67300 SCHILTIGHEIM - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
136 RTE DU POLYGONE 67100 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
279 RTE DE SCHIRMECK 67200 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
17 RUE DE BALE 68600 NEUF-BRISACH - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
18 RUE DE L EGLISE 68370 ORBEY - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
35 AV JEANNE D ARC 57290 FAMECK - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
28 AV DU GENERAL DE GAULLE 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
99 RTE DE MITTELHAUSBERGEN 67200 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
2 PL DE LA REPUBLIQUE 68130 ALTKIRCH - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
255 RTE DE MITTELHAUSBERGEN 67200 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
67 AV DES NATIONS 57970 YUTZ - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
2 RUE DE L HOTEL DE VILLE 57950 MONTIGNY-LES-METZ - jeudi 01 octobre 1992 : Fermé
9 RUE LOUIS PASTEUR 68100 MULHOUSE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
2 RUE DE L ILE NAPOLEON 68170 RIXHEIM - lundi 01 janvier 2001 : SOGENAL Fermé
48 RUE DU VIEUX MARCHE AUX VINS 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
68490 OTTMARSHEIM - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
17 RUE DE LA MARNE 57250 MOYEUVRE-GRANDE - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
2 RUE DE LA PAPETERIE 67000 STRASBOURG - lundi 01 janvier 2001 : Fermé
20 PL ST JEAN 57700 HAYANGE - lundi 01 janvier 2001 : SOGENAL MONTIGNY FRANIATTE Fermé
56 RUE DU GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY-LES-METZ - lundi 01 janvier 2001 : SOGENAL KINGERSHEIM-TIVAL Fermé
2 RUE DE BRUXELLES 68260 KINGERSHEIM - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
17 CRS VALMY 92800 PUTEAUX - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
29 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOGEPARTICIPATIONS- A & B COMPANY : 2 RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY
- ABD : 46 RUE LAVOISIER 45470 TRAINOU
- CHAGAWA : 10 AV DE GENEVE 74000 ANNECY
- GDAI FINANCES : 13 BD SUCHET 75016 PARIS 16
- HOLDING NAVEAU : 32 RUE DU GENERAL DE GAULLE 28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS
- KAPPA : 39 RUE RENE FONCK 34130 MAUGUIO
- M.C.M. : 98 AV DU ONZE NOVEMBRE 1918 17300 ROCHEFORT
- M2P : BRUNTET 07600 VALS-LES-BAINS
- MICLO FINANCIERE ET PARTICIPATIONS : 10 CHE DE LA PEPINIERE 68650 LAPOUTROIE
- MONT-SALBERT PARTICIPATIONS : 18 RUE DU FAVERY 90350 EVETTE-SALBERT
- MORGAN TERRASSON : 22 AV CHARLES DE GAULLE 79000 NIORT
- NEMESIS : 21 RUE DE LEON 35000 RENNES
- PLUMBAGO HOLDING : 15 RUE VIOLLET LE DUC 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- RTC HOLDING : 2 RUE DES ROSES 68230 WIHR-AU-VAL
- SPFPL NADAUD : 11 RUE CHARLES DE FOUCAULT 89000 AUXERRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOGEPARTICIPATIONS- BUSSCHAERT SABINE : 51 RUE RODIER 75009 PARIS 9
- CORNUDET GEOFFROY : 19 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- GIBAULT JEAN : 31 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS 9
- GUYOT DE VILLENEUVE MARIE : 18 RUE LA BRUYERE 75009 PARIS 9
- ASS CTE FRANC LLOYD REGISTER OF SHIPPIN : 32 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS 9
- ASS LSN FORMATIONS : 81 RUE TAITBOUT 75009 PARIS 9
- BONJOUR : 56 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9
- COMPTOIR ROCHECHOUART : 21 BD DE ROCHECHOUART 75009 PARIS 9
- GROUPE FRANCE COURTAGE : 23 RUE CHAUCHAT 75009 PARIS 9
- ITINERAIRES ART CONTEMPORAIN : 54 RUE JEAN BAPTISTE PIGALLE 75009 PARIS 9
- NARRATIVE BUREAU DE CREATION : 9 RUE MAYRAN 75009 PARIS 9
- RENOV INTERIEUR 75 : 54 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS 9
- SYND.COPR. DU 113 RUE L ABBE GROULT 7 : 64 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 75009 PARIS 9
- UNION FR ASS COMBATTANTS VICTIMES GUERRE : 2 RUE JEAN BAPTISTE PIGALLE 75009 PARIS 9
- YASAR ARCHITECTURE : 17 RUE HENRY MONNIER 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOGEPARTICIPATIONSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives