ISTA AQUAGEST
Présentation générale de ISTA AQUAGEST
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ISTA AQUAGEST et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ISTA AQUAGEST est situé au 30 AV CARNOT 91300 MASSY
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 01 janvier 1900 et qui est immatriculée sous le numéro 572056679 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 628 935,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.22A ( Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.22A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux), les activités sont :
- - installations d'extinction automatique d'incendie
- - l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- - l'installation de conduits
- - l'installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d'incendie armés)
- - l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses
- - plomberie et appareils sanitaires
- - réseaux de distribution d'eau et de gaz
Mais exclus
- - le traitement de l'eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf37.00Z)
Chiffre d’affaire
ISTA AQUAGEST à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 6 268 048.00 € pour un résultat de 335 781.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ISTA AQUAGEST est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ISTA AQUAGEST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71572056679
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ISTA AQUAGEST de part son activité de 43.22A ( Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (44.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (39.8% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (8.5% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- beas
- deloitte & associes
- lamotte anne madeleine jeanne
- muhlke clothilde marie bérénice
- sireix laurent
Les modifications survenues dans l'administration de la société ISTA AQUAGEST
- 2008-11-21 : Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC. Commissaire aux comptes suppléant : LAOT Pierre. Président : SIREIX Laurent en fonction le 10 Novembre 2008.
- 2010-10-07 : Président : SIREIX Laurent en fonction le 10 Novembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 28 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 28 Septembre 2010
- 2013-03-01 : Président : SIREIX Laurent en fonction le 10 Novembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 28 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 28 Septembre 2010 Directeur général : SAMSON Clothilde Marie Bérénice en fonction le 21 Février 2013 Directeur général : SCOHYERS Anne Madeleine Jeanne en fonction le 21 Février 2013
- 2016-04-08 : Président : SIREIX Laurent en fonction le 10 Novembre 2008 Directeur général : SAMSON Clothilde Marie Bérénice en fonction le 21 Février 2013 Directeur général : SCOHYERS Anne Madeleine Jeanne en fonction le 21 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 04 Avril 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 04 Avril 2016
- 2020-08-07 : Président : SIREIX Laurent ; Directeur général : MUHLKE Clothilde Marie Bérénice ; Directeur général : LAMOTTE Anne Madeleine Jeanne ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Les autres mandats des administrateurs
- beas :
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-28 : Loire-Atlantique Développement - SELA (860800077)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-28 : MEDI@LYS (481138998)
- 2021-01-27 : AUDIKA GROUPE (310612387)
- 2021-01-27 : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE (814572715)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-26 : SOLERA EMEA (814571113)
- 2021-01-24 : BUNGE HOLDINGS FRANCE (443616222)
- 2021-01-22 : ELIOR GROUP (408168003)
- 2021-01-22 : AMADA S.A (662052810)
- 2021-01-22 : HONEYWELL EUROPE SERVICES (311570956)
- 2021-01-22 : SOC 6 (450977749)
- 2021-01-21 : INTERMEC SCANNER TECHNOLOGY CENTER (344887013)
- 2021-01-21 : GENEBANQUE (327479069)
- deloitte & associes :
- 2021-02-02 : WISEAM (533756938)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : RAVIER RICCOBONI (484516372)
- 2021-02-02 : AD GRAND OUEST (775609431)
- 2021-02-02 : RENALIS 2 (528746183)
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : DISTRILEADER LES OLIVES (442680898)
- 2021-01-31 : LIEST (482809332)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-31 : ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS CHINE (424693216)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-29 : ANTELEC (414724864)
- 2021-01-29 : BETON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN (766500102)
- 2021-01-28 : DISTRILEADER LOUDEAC (401003298)
- 2021-01-28 : SOCIETE GENERALE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES (326259025)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-28 : COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (350760559)
- 2021-01-28 : IRIS TELECOMMUNICATION FRANCE (808527014)
- sireix laurent :
- 2020-08-09 : COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ista (582017810)
- 2020-08-07 : METER ACQUISITION (479751513)
- 2020-08-07 : ista SECG (790098065)
- 2013-10-24 : S A C CHAUFFAGE (444882294)
- 2013-10-24 : S A C EAU (444882211)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ISTA AQUAGEST et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ISTA AQUAGEST |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ISTA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 572056679 00093 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1900-01-01 : lundi 01 janvier 1900 |
Activité principale de l'unité légale | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation |
Activite | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Synonyme | plombier, installateur de gaz |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ISTA AQUAGEST- CO
2020 | 6 591 700.00 | 5 678 198.00 |
2019 | 913 502.00 | 5 844 498.00 |
2020 | 628 935.00 |
2019 | 628 935.00 |
2020 | 230 032.00 |
2019 | 331 047.00 |
2020 | 5 678 199.00 |
2019 | 5 844 498.00 |
2020 | 6 268 048.00 | 6 268 048.00 |
2019 | 7 098 405.00 |
2020 | 335 781.00 |
2019 | 482 327.00 |
2020 | 230 032.00 |
2019 | 331 047.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ISTA AQUAGEST- mercredi 20 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080030 publié le 20/02/2008Annonce n° 3213 N° RCS : 572056679 - Dénomination : AQUAGEST - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom commercial.
- jeudi 30 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080198 publié le 30/10/2008Annonce n° 2495 N° RCS : 572056679 - Dénomination : AQUAGEST toutes opérations sur compteur ou tout appareil de mesurage et réseaux en installations pour l'électricité, le gaz ou tous fluides liquides ou gazeux en autres ou sur tout système se rapportant à la domotique. tous travaux sur matériels de contrôle, de sécurité, de distribution et d'utilisation de tous fluides liquides ou gazeux ou autres. entretien de réservoirs et robinets d'eau d'immeubles, plomberie. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- vendredi 31 octobre 2008: Depot des comptes
- vendredi 21 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080213 publié le 21/11/2008Annonce n° 2007 N° RCS : 572056679 - Dénomination : AQUAGEST - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC. Commissaire aux comptes suppléant : LAOT Pierre. Président : SIREIX Laurent en fonction le 10 Novembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 07 octobre 2009: Depot des comptes
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 07 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100195 publié le 07/10/2010Annonce n° 2627 N° RCS : 572056679 - Dénomination : AQUAGEST - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SIREIX Laurent en fonction le 10 Novembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 28 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 28 Septembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 31 mai 2011: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- vendredi 01 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130043 publié le 01/03/2013Annonce n° 1989 N° RCS : 572056679 - Dénomination : AQUAGEST - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : SIREIX Laurent en fonction le 10 Novembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 28 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 28 Septembre 2010 Directeur général : SAMSON Clothilde Marie Bérénice en fonction le 21 Février 2013 Directeur général : SCOHYERS Anne Madeleine Jeanne en fonction le 21 Février 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 27 mai 2013: Depot des comptes
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- lundi 13 avril 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160070 publié le 08/04/2016Annonce n° 2177 N° RCS : 572056679 - Dénomination : AQUAGEST - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : SIREIX Laurent en fonction le 10 Novembre 2008 Directeur général : SAMSON Clothilde Marie Bérénice en fonction le 21 Février 2013 Directeur général : SCOHYERS Anne Madeleine Jeanne en fonction le 21 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 04 Avril 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 04 Avril 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 27 avril 2016: Depot des comptes
- dimanche 30 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170084 publié le 30/04/2017Annonce n° 1461 N° RCS : 572056679 - Dénomination : ista AQUAGEST - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination..
- vendredi 26 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 31 mai 2019: Depot des comptes
- vendredi 07 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200152 publié le 07/08/2020Annonce n° 1736 N° RCS : 572056679 - Dénomination : ista AQUAGEST - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SIREIX Laurent ; Directeur général : MUHLKE Clothilde Marie Bérénice ; Directeur général : LAMOTTE Anne Madeleine Jeanne ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- jeudi 24 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ISTA AQUAGEST- vendredi 01 janvier 1993 : AUGER MONTROUGE Fermé
44 RUE VICTOR HUGO 92120 MONTROUGE - jeudi 01 juin 2000 : Fermé
54 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - lundi 08 novembre 2004 : Fermé
23 RUE VANEAU 75007 PARIS 7 - dimanche 01 février 2004 : Fermé
103 AV DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - jeudi 25 décembre 2003 : Fermé
12 RUE DE BUFFON 76000 ROUEN - dimanche 01 avril 2007 : Fermé
537 RUE HELENE BOUCHER 78530 BUC - mercredi 22 juin 2005 : Fermé
35 RUE DU SAULE TRAPU 91300 MASSY - vendredi 22 juillet 2005 : Fermé
65 RUE ORDENER 75018 PARIS 18 - mardi 31 mai 2016 : Fermé
AV DES HAUTS GRIGNEUX 76420 BIHOREL - dimanche 03 février 2008 : Ouvert
105 AV MORANE SAULNIER 78530 BUC - mercredi 05 avril 2017 : Ouvert
30 AV CARNOT 91300 MASSY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ISTA AQUAGEST- ACHBOUNY HAFID : 70 RUE HENRI BARBUSSE 95100 ARGENTEUIL
- ASSINE NAJIM : 25 AV SAINT EXUPERY 60180 NOGENT-SUR-OISE
- LEFEBVRE CHRISTIAN : 17 RUE CENTRALE 76340 PIERRECOURT
- MASSE MICKAEL : 28 RUE DE LA TUILERIE 33240 CUBZAC-LES-PONTS
- PERILHOU JEAN-LUC : 66 RUE DE L INDUSTRIE 81100 CASTRES
- SILVESTRI FRANCK : 23 CHE STE PETRONILLE 06800 CAGNES-SUR-MER
- TODESCHI PHILIPPE : 8 RUE DES CORDELIERS 81800 RABASTENS
- AQUACAL : 21 RUE DES GRANDS CHAMPS 77820 LE CHATELET-EN-BRIE
- ENTREPRISE AUSSUDRE : 200 RUE PHILIPPE TRIAIRE 92000 NANTERRE
- GROUPE GLOBAL FRANCE : 3 AV DE BELLEVUE 91210 DRAVEIL
- JLE : 6 RUE DE BARR 67000 STRASBOURG
- LES COMPAGNONS A V S : 6 RUE DU MARTROY 91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
- MANIC OCEAN INDIEN : 126 RLE SAMY 97440 SAINT-ANDRE
- SOCIETE BELAICH : 1 RUE DE LA TUILERIE 31120 PORTET-SUR-GARONNE
- TRIVES PLOMBERIE : 135 CHE DES ANDUES 83210 SOLLIES-PONT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ISTA AQUAGEST- BIKOI FRANK : 8 RUE JEAN FRANCOIS DE LA PEROUSE 91300 MASSY
- CHONG TOUA MOUA : 2 SQ DES NEERLANDAIS 91300 MASSY
- GOULENOK CYRIL : AV DU NOYER LAMBERT 91300 MASSY
- MERCADIER MELANIE : 9 RUE DE LONDRES 91300 MASSY
- MITROVIC EMICA : 2 ALL EMILE ZOLA 91300 MASSY
- MOHDEB NOURA : 10 RUE FUSTEL DE COULANGES 91300 MASSY
- PORTE MELANIE : 7 RUE PAUL EMILE VICTOR 91300 MASSY
- AEF FOOD & EVENTS : 1 RUE APPERT 91300 MASSY
- AMANDE TAXI : 7 RUE ERIC TABARLY 91300 MASSY
- ASSOCIATION ACCORD : 26 RUE ANDRE CHENIER 91300 MASSY
- ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE MASSY - IGNY : 51 RUE DE VILGENIS 91300 MASSY
- AVIV SAVEURS : 48 RUE JEAN JAURES 91300 MASSY
- ONYX : 1 RUE MAURICE THOREZ 91300 MASSY
- OUNITECH : 42 AV RAYMOND ARON 91300 MASSY
- TRANSPORT 26 : 7 AV NATIONALE 91300 MASSY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ISTA AQUAGESTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives