SOCIETE PIERRE GICQUEL
Présentation générale de SOCIETE PIERRE GICQUEL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE PIERRE GICQUEL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE PIERRE GICQUEL est situé au 11 RUE ROGER GIRODIT 94140 ALFORTVILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1957 et qui est immatriculée sous le numéro 572118503 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 165 640,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.34Z ( Travaux de peinture et vitrerie)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de peinture et vitrerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.34Z (Travaux de peinture et vitrerie), les activités sont :
- - la peinture intérieure et extérieure des bâtiments
- - la pose de vitres, de miroirs, portes en glace, vitrines, etc.
- - les travaux de peinture sur des ouvrages de génie civil
Mais exclus
- - l'installation de fenêtres (cf43.32A)
- - l'installation de vérandas et de serres (cf43.32A, 43.32B)
- - le marquage sur les chaussées et les parcs de stationnement (cf42.11Z)
Chiffre d’affaire
SOCIETE PIERRE GICQUEL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 942 842.00 € pour un résultat de 276 512.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
SOCIETE PIERRE GICQUEL est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE PIERRE GICQUEL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR79572118503
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE PIERRE GICQUEL de part son activité de 43.34Z ( Travaux de peinture et vitrerie) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (51.5% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (35% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.8% des salariés)
- 01499 : Miroiterie transformation négoce du verre (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE PIERRE GICQUEL
- 2013-12-04 : Commissaire aux comptes titulaire : FOUCHET Yves modification le 07 Mai 2003 Commissaire aux comptes suppléant : MARGUERIT Philippe modification le 07 Mai 2003 Président : FUZEAU FINANCE représenté par FUZEAU Fabrice en fonction le 26 Novembre 2013
- 2015-09-13 : Président : FUZEAU FINANCE représenté par FUZEAU Fabrice en fonction le 26 Novembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT en fonction le 03 Septembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : WATEAU Benoît en fonction le 03 Septembre 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE PIERRE GICQUEL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE PIERRE GICQUEL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 572118503 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1957-01-01 : mardi 01 janvier 1957 |
Activité principale de l'unité légale | 43.34Z : Travaux de peinture et vitrerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de peinture et vitrerie |
Synonyme | peintre, vitrier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE PIERRE GICQUEL- CO
2019 | 3 252 368.00 | 3 010 009.00 |
2018 | 242 359.00 | 2 509 516.00 |
2019 | 165 640.00 |
2018 | 165 640.00 |
2019 | 190 553.00 |
2018 | 74 712.00 |
2019 | 3 010 009.00 |
2018 | 2 509 516.00 |
2019 | 3 942 842.00 |
2018 | 2 699 377.00 |
2019 | 276 512.00 |
2018 | 85 599.00 |
2019 | 190 553.00 |
2018 | 74 713.00 |
2019 | 1 402 942.00 |
2018 | 1 402 942.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE PIERRE GICQUEL- mardi 09 septembre 2008: Depot des comptes
- lundi 24 août 2009: Depot des comptes
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 03 décembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 04 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130233 publié le 04/12/2013Annonce n° 2106 N° RCS : 572118503 - Dénomination : PIERRE GICQUEL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FOUCHET Yves modification le 07 Mai 2003 Commissaire aux comptes suppléant : MARGUERIT Philippe modification le 07 Mai 2003 Président : FUZEAU FINANCE représenté par FUZEAU Fabrice en fonction le 26 Novembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- dimanche 13 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150175 publié le 13/09/2015Annonce n° 1241 N° RCS : 572118503 - Dénomination : PIERRE GICQUEL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : FUZEAU FINANCE représenté par FUZEAU Fabrice en fonction le 26 Novembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT en fonction le 03 Septembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : WATEAU Benoît en fonction le 03 Septembre 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 07 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 août 2019: Depot des comptes
- mardi 02 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE PIERRE GICQUEL- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
11 RUE ROGER GIRODIT 94140 ALFORTVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE PIERRE GICQUEL- BOUDAKHSNI ABDELAALI : 212 AV DE LODEVE 34080 MONTPELLIER
- FOURNIER FLORIAN : 20 GRAND RUE 84120 LA BASTIDONNE
- JEAN-JACQUES EMMANUEL : 171 RUE DU GENERAL DE GAULLE 97190 LE GOSIER
- KHEDR MOHAMED : 76 RTE ROUTE DE FLAGY 77940 THOURY-FEROTTES
- KOR ERCAN : 38 RUE YOURI GAGARINE 69500 BRON
- LACROIX MAXIME : QUA LES COMBANS 84220 GOULT
- MARCHAND CHARLIE : LE BOIS GAILLARD 61260 CETON
- MATHURIN JEAN : 2 RUE PERRINON 97150 SAINT MARTIN
- RIYAHI MONCEF : 10 AV DE GARLABAN 13012 MARSEILLE 12
- CARD PEINTURE : 74 RTE DE SAINT LOUP 70000 VESOUL
- D.S.RENOVATION : 57 RUE FESSART 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- ENTREPRISE CHAHID : 2 RUE PASTEUR 63430 PONT-DU-CHATEAU
- GILLES TRANQUILLE : ZA LES TANNERIES 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
- LEFRANCOIS PEINTURE : 59 ALL DANY BERNARD 06110 LE CANNET
- MAZZONI ALBIN SEGHEZZI : 156 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE PIERRE GICQUEL- CHABERT SYLVIE : 39 RUE VICTOR HUGO 94140 ALFORTVILLE
- DAHMANI REDOUANE : 51 RUE EDOUARD VAILLANT 94140 ALFORTVILLE
- DIARRA AL OUSSEYNI : 6 QUAI BLANQUI 94140 ALFORTVILLE
- FUENTES ROSA : 10 RUE MARCEL SEMBAT 94140 ALFORTVILLE
- HIRSEGA VITALII : 8 RUE EMILE ZOLA 94140 ALFORTVILLE
- KHELIFA AHMED : 47 RUE RASPAIL 94140 ALFORTVILLE
- MARTIROSIAN DAVIT : 57 RUE DE NAPLES 94140 ALFORTVILLE
- NEJME ABDELOUAFI : 1 ALL MICHEL ANGE 94140 ALFORTVILLE
- ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'ALFORTVILLE : 14 RUE DES LILAS 94140 ALFORTVILLE
- BOUCHERIE LE LIMOUSIN : 24 RUE MICOLON 94140 ALFORTVILLE
- FCF ISO : 26 RUE VERON 94140 ALFORTVILLE
- H.A.Z. : 31 RUE CHARLES DE GAULLE 94140 ALFORTVILLE
- SCM MEDSEINE : 4 RUE DE SEINE 94140 ALFORTVILLE
- TOP MONDIAL : 71 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE
- WECO INVEST : 42 RUE RAYMOND JACLARD 94140 ALFORTVILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE PIERRE GICQUELRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives