SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS
Présentation générale de SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS est situé au 34 RUE DE LILLE 94550 CHEVILLY-LARUE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mardi 01 janvier 1957 et qui est immatriculée sous le numéro 572215556 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 306 600,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.33Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, ?ufs, huiles et matières grasses comestibles)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, ?ufs, huiles et matières grasses comestibles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.33Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, ?ufs, huiles et matières grasses comestibles), les activités sont :
- - le commerce de gros d'huiles et de graisses comestibles d'origine animale et végétale
- - le commerce de gros d'ufs et d'ovoproduits
- - le commerce de gros de produits laitiers
Chiffre d’affaire
SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 29 284 575.00 € pour un résultat de 670 544.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44572215556
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS de part son activité de 46.33Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, ?ufs, huiles et matières grasses comestibles) sont :
- 00573 : Commerces de gros (58.2% des salariés)
- 00112 : Industrie laitière (11.8% des salariés)
- 02075 : Transformation commerce ufs et produits d'ufs (4.6% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.1% des salariés)
- 01930 : Meunerie (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (21.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS
- 2011-05-19 : Président : BORREL Bruno modification le 15 Mai 2006 Directeur général : SANLES Jean Michel en fonction le 09 Mai 2006 Commissaire aux comptes suppléant : DARBORD Françoise en fonction le 11 Mai 2011 Commissaire aux comptes titulaire : VAL AUDIT en fonction le 11 Mai 2011
- 2013-08-07 : Commissaire aux comptes suppléant : DARBORD Françoise en fonction le 11 Mai 2011 Commissaire aux comptes titulaire : VAL AUDIT en fonction le 11 Mai 2011 Président : ODEON DEVELOPPEMENT en fonction le 29 Juillet 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS |
Sigle de l'unité légale | SCPL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 572215556 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1957-01-01 : mardi 01 janvier 1957 |
Activité principale de l'unité légale | 46.33Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, ?ufs, huiles et matières grasses comestibles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, ?ufs, huiles et matières grasses comestibles |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits laitiers, vendeur de produits laitiers en gros, grossiste d'oeufs, vendeur d'oeufs en gros, grossiste d'huiles, vendeur d'huiles en gros, grossiste de matières grasses, vendeur de matières grasses en |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS- CO
2020 | 7 243 883.00 | 6 009 308.00 |
2019 | 1 234 574.00 | 5 387 437.00 |
2020 | 306 600.00 |
2019 | 306 600.00 |
2020 | 367 111.00 |
2019 | 249 415.00 |
2020 | 6 009 308.00 |
2019 | 5 387 437.00 |
2020 | 29 284 575.00 | 31 356 998.00 |
2019 | 2 072 423.00 | 28 983 611.00 |
2020 | 670 544.00 |
2019 | 457 459.00 |
2020 | 367 111.00 |
2019 | 249 415.00 |
2020 | 3 774 865.00 |
2019 | 3 774 865.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS- lundi 30 juin 2008: Depot des comptes
- mercredi 17 juin 2009: Depot des comptes
- vendredi 12 février 2010: Vente
Bodacc A publié le 28/01/2010Annonce n° 2011 N° RCS : 572215556 - Dénomination : SOCIETE DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS SCPL 34 rue de Lille 94150 Rungis vente en gros de produits laitiers et Avicoles. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : La Gazette du Palais - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Me DALIN Didier 242bis boulevard Saint Germain 75007 PARIS - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- lundi 07 juin 2010: Depot des comptes
- jeudi 19 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110098 publié le 19/05/2011Annonce n° 2535 N° RCS : 572215556 - Dénomination : SOCIETE DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS SCPL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BORREL Bruno modification le 15 Mai 2006 Directeur général : SANLES Jean Michel en fonction le 09 Mai 2006 Commissaire aux comptes suppléant : DARBORD Françoise en fonction le 11 Mai 2011 Commissaire aux comptes titulaire : VAL AUDIT en fonction le 11 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 09 juin 2011: Depot des comptes
- lundi 18 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 10 décembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 07 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130151 publié le 07/08/2013Annonce n° 3305 N° RCS : 572215556 - Dénomination : SOCIETE DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS SCPL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DARBORD Françoise en fonction le 11 Mai 2011 Commissaire aux comptes titulaire : VAL AUDIT en fonction le 11 Mai 2011 Président : ODEON DEVELOPPEMENT en fonction le 29 Juillet 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 29 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 10 octobre 2014: Depot des comptes
- mercredi 16 septembre 2015: Depot des comptes
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 03 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 08 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
34 RUE DE LILLE 94550 CHEVILLY-LARUE - mercredi 20 septembre 2006 : Fermé
21 AV D AUVERGNE 94550 CHEVILLY-LARUE - vendredi 01 janvier 2010 : Fermé
34 RUE DE LILLE 94550 CHEVILLY-LARUE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS- COOP AMELIORATION ELEVAGE PROD : 14 AV DES LAGERONS 05500 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
- COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE COTE D'OR : MAIRIE 21450 BAIGNEUX-LES-JUIFS
- DISTRIDEX : 24 RUE SULLY PRUDHOMME 97420 LE PORT
- ESPAGNAC FRERES : 1 RUE MARIE LAURENCIN 31200 TOULOUSE
- FROMAGERIE DANIEL MICHELIN : 790 RTE DE DIVONNE 01220 GRILLY
- GIE PRODUCTEURS DE LAIT DU SUNDGAU ET ENVIRONS : 9 RUE D'ETEIMBES 68780 BRETTEN
- LACTALIS FROMAGES : BD ARAGO 53810 CHANGE
- LE FROM AGE : 76 AV PIERRE BEREGOVOY 34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
- LHA INTERNATIONALE LEBENSMITTELHANDELS-AGENTUR KRAUSE GMBH : LUTTELFORST 143
- MULTILAIT : 7 RUE FRANCOIS LE GALL 29260 PLOUDANIEL
- SARL GASTRONOMIE REGIONALE : 29 AV JEAN FOUCAULT 34500 BEZIERS
- SOC COOP AGRI LAITIERE PAYS GAVOT LEMAN : 74500 FETERNES
- SOC COOP AGRI LAITIERE PIED DU SALEVE : 111 CHE DE CHEZ CATE 74160 BEAUMONT
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE NORD AISNE ARDENNES - LAITNAA : RTE D'HIRSON 02260 LA CAPELLE
- SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTES BAUGES : LOCAUX DE LA COOPERATIVE 73630 LA COMPOTE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERS- BONNE ROSE : 31 RUE PICARDIE 94550 CHEVILLY-LARUE
- IBRIR KARIMA : 23 RUE EDITH PIAF 94550 CHEVILLY-LARUE
- MARTINEZ CHIRINO IVAN : 158 BD JEAN MERMOZ 94550 CHEVILLY-LARUE
- NGUYEN ANH-HOA : 8 AV FRANKLIN ROOSEVELT 94550 CHEVILLY-LARUE
- PEPIN DONAT INES : 15 AV DE LA CROIX DU SUD 94550 CHEVILLY-LARUE
- 3S : 80 AV DE BRETAGNE 94550 CHEVILLY-LARUE
- ALTEA GESTION : 33 RUE FRANCOIS SAUTET 94550 CHEVILLY-LARUE
- FRANCO R P : 220 ALL DES ANEMONES 94550 CHEVILLY-LARUE
- FROHLICHER INDIVISION : AV DE STALINGRAD 94550 CHEVILLY-LARUE
- MESEGUER : 433 RUE DE LA TOUR 94550 CHEVILLY-LARUE
- MORE THAN FOLK : 15 RUE ALBERT THURET 94550 CHEVILLY-LARUE
- NATOORA DIRECT : 25 RUE DE MONTPELLIER 94550 CHEVILLY-LARUE
- PRIMEURS RUNGIS DIFFUSION : 106 AV DE LORRAINE 94550 CHEVILLY-LARUE
- QUAAK FLEURS DISTRIBUTION : 114 AV DES MARAICHERS 94550 CHEVILLY-LARUE
- SCI CITADELLE RASPAIL : 21 RUE PASTEUR 94550 CHEVILLY-LARUE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOC DE COMMISSION DE PRODUITS LAITIERSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives