SOCIETE TRELAMET
Présentation générale de SOCIETE TRELAMET
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE TRELAMET et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE TRELAMET est situé au 41 AV FOCH 94300 VINCENNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 janvier 1965 et qui est immatriculée sous le numéro 652013772 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
SOCIETE TRELAMET à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
SOCIETE TRELAMET est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE TRELAMET est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR50652013772
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE TRELAMET de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE TRELAMET
- 2011-06-01 : Directeur général : ULMER Agnés modification le 24 Mai 2011 Président : ULMER Isabelle modification le 24 Mai 2011
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE TRELAMET et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE TRELAMET |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 652013772 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1965-01-01 : vendredi 01 janvier 1965 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE TRELAMETIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE TRELAMET- mardi 05 août 2008: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2009: Depot des comptes
- mardi 28 décembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 01 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110107 publié le 01/06/2011Annonce n° 2854 N° RCS : 652013772 - Dénomination : TRELAMET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : ULMER Agnés modification le 24 Mai 2011 Président : ULMER Isabelle modification le 24 Mai 2011 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- vendredi 10 juin 2011: Depot des comptes
- dimanche 29 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120020 publié le 29/01/2012Annonce n° 1762 N° RCS : 652013772 - Dénomination : TRELAMET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 06 novembre 2012: Depot des comptes
- lundi 18 février 2013: Depot des comptes
- mardi 18 mars 2014: Depot des comptes
- mercredi 04 février 2015: Depot des comptes
- mardi 16 février 2016: Depot des comptes
- mercredi 22 février 2017: Depot des comptes
- mardi 13 février 2018: Depot des comptes
- mardi 12 mars 2019: Depot des comptes
- dimanche 02 février 2020: Depot des comptes
- mardi 23 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE TRELAMET- vendredi 25 décembre 1992 : Fermé
10 RUE RASPAIL 93100 MONTREUIL - mercredi 31 décembre 2003 : Fermé
27 RUE D ESTIENNE D ORVES 94300 VINCENNES - vendredi 01 janvier 2010 : Ouvert
41 AV FOCH 94300 VINCENNES - jeudi 22 décembre 2011 : Fermé
112 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE TRELAMET- CHAUVEAU CATHERINE : 45 PL DE L'HOTEL DE VILLE 45410 ARTENAY
- FRANCESCHINI ROGER : 20 RUE AMEDEE MENARD 44300 NANTES
- RAFFIN GILDAS : 3 RUE DES LIRETTES 86430 ADRIERS
- A BARQUA : 28 RUE CARDINAL FESCH 20000 AJACCIO
- BRETAGNE : TOURLEROU - LE BOIS AU PIED 35730 PLEURTUIT
- CGLM : L'AIGUILLE 13820 ENSUES-LA-REDONNE
- GFA DE LA LAVIERE : 16 RUE DES JARDINS 89270 VERMENTON
- IMEFA DIX SEPT : 16 BD DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15
- LAMA ROUSSEAU : 23 RUE DE L'ILETTE 44680 SAINTE-PAZANNE
- MANAJU : 45 RUE CONTE GRANDCHAMP 42100 SAINT-ETIENNE
- NEIGE : 15 RUE LOUIS MAUREL 13006 MARSEILLE 6
- SCI CHERCHE MIDI : 9 RUE JELU 17400 SAINT JEAN D'ANGELY
- SCI FLEURUS : 1038 AV DU GOLFE 59710 MERIGNIES
- SCI LA PORTE DU MAIL : 75 RUE DE MONTLHERY 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
- SCI SAINT CYR : LD SAINT CYR 22610 PLEUBIAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE TRELAMET- GLADEL ANNE-VALERIE : 6 RUE DU MIDI 94300 VINCENNES
- HAVY MARIELLE : 45 RUE MASSUE 94300 VINCENNES
- LAUNAY PASCAL : 1 RUE DU MIDI 94300 VINCENNES
- LE CAER RENE : 101 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
- LECLUSE MARCEL : 4 RUE DU LIEUTENANT HEITZ 94300 VINCENNES
- NEGOI MIHAIL : 52 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
- SZTAJNIC DAVID : 35 RUE ROBERT GIRAUDINEAU 94300 VINCENNES
- YONA SANDRINE : 22 RUE JEAN MOULIN 94300 VINCENNES
- ALEK : 6 RUE DE STRASBOURG 94300 VINCENNES
- CEDICOM : 24 RUE RENON 94300 VINCENNES
- GIGI HOLDING : 80 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
- LA PALETTE : 84 RUE DIDEROT 94300 VINCENNES
- LA POINTE D'ESNY : 6 RUE DE LA SOLIDARITE 94300 VINCENNES
- PRINCESSE FEE : 35 AV DU PETIT PARC 94300 VINCENNES
- TABESTO : 112 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE TRELAMETRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives