SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION
Présentation générale de SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION est situé au 8 PL DE CLICHY 75009 PARIS 9
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le samedi 01 janvier 1966 et qui est immatriculée sous le numéro 662014976 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 280 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 568 853.00 € pour un résultat de 7 518.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10662014976
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- georghiou, jean-christophe
- gillard, laurent
- gillard, laurent ;
- kpmg s.a.
- leon de bruxelles
- morin, michel bernard,
- pricewaterhousecoopers audit ;
- pricewaterhousecoopers audit,
- societe d'expertise comptable andre taine (secat),
- taine, alain,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION
- 2013-11-08 : Président partant : Morin, Michel Bernard, nomination du Président : Gillard, Laurent
- 2014-07-27 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ANDRE TAINE (SECAT), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Taine, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
- 2020-08-30 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe
- 2020-12-01 : Président partant : Gillard, Laurent ; nomination du Président : LEON DE BRUXELLES
Les autres mandats des administrateurs
- georghiou, jean-christophe :
- 2021-01-17 : AQUITEL (499201747)
- 2020-12-20 : PARC EOLIEN AUBE I (505026948)
- 2020-12-20 : CFHI PC BELFORT (433223542)
- 2020-12-20 : CFHI PC ANNEMASSE (482898400)
- 2020-12-17 : CALC Management (821709912)
- 2020-12-17 : HOME PRATIK (692049786)
- 2020-12-13 : La Poste Nouveaux Services (808288963)
- 2020-12-09 : VERTBAUDET (397555327)
- 2020-12-09 : JETLANE (509174389)
- 2020-12-06 : IFS FRANCE (320508229)
- 2020-12-03 : GALAXIE 33 (803888627)
- 2020-11-19 : NOVABION (803109115)
- 2020-11-19 : SCI PATRIMONIA - DESSOUS DES BERGES (501380513)
- 2020-11-19 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2020-11-19 : DOCUMENT CHANNEL (504259375)
- 2020-11-17 : MASC (FRANCE) SARL (509298634)
- 2020-11-06 : LOOK FIXATIONS (397727397)
- 2020-11-03 : FRANCE FONDANTS (383630969)
- 2020-10-31 : BSPI MANAGEMENT SERVICES FRANCE SAS (801944497)
- 2020-10-28 : PATRIZIA BASTIDE (812800431)
- gillard, laurent :
- 2014-07-22 : SCI 232 (313812315)
- 2013-11-19 : SOCIETE DE RESTAURATION MONTPARNASSE SOREMO (317119378)
- 2013-11-08 : SOCIETE PARISIENNE DE RESTAURATION (318022118)
- 2013-11-08 : MAISON DE LA BASTILLE (722038254)
- kpmg s.a. :
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-29 : NeoV (803996909)
- 2021-01-24 : SOCIETE D'EDITIONS ET DE PROTECTION ROUTE - S.E.P.R. (383565926)
- 2021-01-20 : Japy Tech (380002360)
- 2021-01-19 : NORD BENNE (358201390)
- 2021-01-13 : COMPTOIR DES COGNACS ET SPECIALITES (379327984)
- 2021-01-05 : OSGOP (410475719)
- 2021-01-02 : TPM INVEST (883059461)
- 2021-01-02 : LE JOINT ADJI (347635070)
- 2020-12-23 : PITCH PROMOTION SNC (422989715)
- 2020-12-22 : REIMS HABITAT CHAMPAGNE-ARDENNE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (392794293)
- 2020-12-22 : FTI FRANCE (513692038)
- 2020-12-22 : SQUIBAN (434861316)
- 2020-12-15 : FERN FRANCE (817963523)
- 2020-12-13 : TESCA GROUP (342545456)
- 2020-12-13 : VAYSSE (552073280)
- 2020-12-10 : DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION (352220313)
- 2020-12-08 : GRAND DAX TRES HAUT DEBIT (529193468)
- 2020-12-04 : NPL TEMPLEMARS (788677276)
- 2020-12-04 : ALTUR GESTION (491560512)
- leon de bruxelles :
- 2020-12-01 : SOCIETE DE RESTAURATION MONTPARNASSE SOREMO (317119378)
- 2020-12-01 : SCI 232 (313812315)
- 2020-12-01 : MAISON DE LA BASTILLE (722038254)
- 2020-12-01 : SOCIETE PARISIENNE DE RESTAURATION (318022118)
- 2020-11-24 : SE2C (344034418)
- 2020-11-24 : ECOLE LEON (489287813)
- 2020-09-15 : S N C RESTO CONVENTION (414614628)
- 2020-09-15 : SNC RESTO DUNKERQUE (424420875)
- 2020-09-15 : SNC RESTO AULNAY (419952841)
- 2020-09-15 : S N C RESTO GOBELINS (414917609)
- 2020-09-15 : SNC RESTO PIERREFITTE (408258572)
- 2020-08-18 : SAS DEV LEON 2016-2017 (800798803)
- pricewaterhousecoopers audit ; :
- 2021-01-07 : L'ALSACIENNE DE RESTAURATION (312478266)
- 2020-12-26 : ARPEGE (312147770)
- 2020-12-18 : EUROVAD (539663195)
- 2020-11-17 : BUYIN (534960570)
- 2020-11-13 : SPOTLESS GROUP (520433129)
- 2020-11-12 : ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE - (A.M.) (323562678)
- 2020-11-10 : L'HOTELLIER (507250371)
- 2020-10-23 : LES HEBIHENS (510782535)
- 2020-10-20 : HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE (592067136)
- 2020-10-09 : NBC SYS (439570417)
- 2020-10-09 : EURODEP PHARMA (511469132)
- 2020-10-08 : LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE SAS (501537039)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-08-18 : HENKEL HOLDING FRANCE (804752947)
- 2020-08-14 : JENSEN FRANCE (632000261)
- 2020-08-14 : MOULIN D'HYERES (403520968)
- 2020-08-09 : SCI DE L'ETANG 38 (832574503)
- 2020-08-09 : ERMEWA INTERSERVICES (519114169)
- 2020-08-04 : FUJI AUTOTECH FRANCE SAS (443915871)
- 2020-07-24 : INEOS CHEMICALS LAVERA SAS (490702800)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LEON DE BRUXELLES |
Sigle de l'unité légale | REA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 662014976 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1966-01-01 : samedi 01 janvier 1966 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION- CO
2019 | 4 472 672.00 | 2 585 881.00 |
2018 | 1 886 790.00 | 2 640 959.00 |
2019 | 280 000.00 |
2018 | 280 000.00 |
2019 | 3 089.00 |
2018 | 45 046.00 |
2019 | 2 585 881.00 |
2018 | 2 640 959.00 |
2019 | 1 568 853.00 | 1 568 853.00 |
2018 | 1 657 104.00 |
2019 | 7 518.00 |
2018 | 50 903.00 |
2019 | 3 089.00 |
2018 | 45 046.00 |
2019 | 605 066.00 |
2018 | 605 066.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION- jeudi 09 octobre 2008: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 08 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130216 publié le 08/11/2013Annonce n° 1330 N° RCS : 662014976 - Dénomination : SOCIETE DE RESTAURATION ET D'ALIMENTATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 280000 EUR - Administration : Président partant : Morin, Michel Bernard, nomination du Président : Gillard, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 janvier 2014: Depot des comptes
- dimanche 27 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140142 publié le 27/07/2014Annonce n° 1518 N° RCS : 662014976 - Dénomination : SOCIETE DE RESTAURATION ET D'ALIMENTATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 280000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ANDRE TAINE (SECAT), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Taine, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 10 septembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 28 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 30 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200168 publié le 30/08/2020Annonce n° 2379 N° RCS : 662014976 - Dénomination : SOCIETE DE RESTAURATION ET D'ALIMENTATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 280000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 01 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200234 publié le 01/12/2020Annonce n° 464 N° RCS : 662014976 - Dénomination : SOCIETE DE RESTAURATION ET D'ALIMENTATION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 280000 EUR - Administration : Président partant : Gillard, Laurent ; nomination du Président : LEON DE BRUXELLES - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
8 PL DE CLICHY 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION- BISCAREL DELPHINE : 9 PL DU TEMBOUR D ARCOLE 84160 CADENET
- JAMIN BEATRICE : 2 RUE DU FIEF JULIEN 35500 POCE-LES-BOIS
- MARTINS DIAS JOAO : LD LE VILLAGE 31800 LATOUE
- WONG LONG : 119 AV PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE
- ATAS : 2 RUE DU TRIBUNAL 67300 SCHILTIGHEIM
- CAP'HORN : 8 RUE DE BIRAGUE 75004 PARIS 4
- EFL CAFE : 29 BD CHARLES MORETTI 13014 MARSEILLE 14
- FADCOM : 34 RUE DES BOURDONNAIS 75001 PARIS 1
- L'ALPEN LOU : 13 PL EUGENE PELLETAN 13300 SALON-DE-PROVENCE
- LA PETITE MAISON : 46 BD NOEL MARC 78570 ANDRESY
- MUSASHI : 7 RUE DE LA MICHODIERE 75002 PARIS 2
- SASU CAFE BALLKAN : 4 RUE LE BRIX 38100 GRENOBLE
- SNACK STOCKFELD : RUE KAMPMANN 67100 STRASBOURG
- SOLEIL : 2 AV DE CHOISEUL 95400 ARNOUVILLE
- WABI FRANCE : 59 RUE LETELLIER 75015 PARIS 15
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATION- BERTRAND ARNAUD : 5 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 75009 PARIS 9
- BLAMONT MO NA : 52 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- MATSAS PHILIPPE : 75 RUE MARGUERITE DE ROCHECHOUART 75009 PARIS 9
- MOELLER ALAIN : 30 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9
- VAN DER SPEECK ARMAND : 1 RUE DE GRANGE BATELIERE 75009 PARIS 9
- @ROBAZ SERVICES : 5 RUE DE DOUAI 75009 PARIS 9
- GRANDE PHARMACIE DE PARIS : 19 RUE AUBER 75009 PARIS 9
- MIRI-MIRI : 2 RUE D ATHENES 75009 PARIS 9
- NANGO : 19 AV TRUDAINE 75009 PARIS 9
- POUR INTEGRATION INSERTION CULTURE : 36 RUE PIERRE SEMARD 75009 PARIS 9
- S PRIME SOCIETE D AVOCATS : 6 AV DU COQ 75009 PARIS 9
- SYND.COPR. 19 RUE DE L AQUEDUC 75010 P : 14 BD MONTMARTRE 75009 PARIS 9
- SYND.COPRO. DU 16 RUE LENTONNET : 16 RUE LENTONNET 75009 PARIS 9
- TERMIL : 24 RUE D AUMALE 75009 PARIS 9
- YUNA : 33 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOC DE RESTAURATION ET D ALIMENTATIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives