FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE
Présentation générale de FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE est situé au 89 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1970 et qui est immatriculée sous le numéro 702037367 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 561 956.00 € pour un résultat de -59 705.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01702037367
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- CAVANNA Patrick
- SOUDJIAN Hrag
- Soudjian Hrag
Les modifications survenues dans l'administration de la société FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE
- 2018-03-04 : Gérant : CAVANNA Patrick modification le 25 Avril 2002 ; Gérant : SOUDJIAN Hrag en fonction le 01 Mars 2018
- 2018-10-04 : Gérant : SOUDJIAN Hrag en fonction le 01 Mars 2018
- 2021-01-27 : modification du Président Soudjian, Hrag
Les autres mandats des administrateurs
- CAVANNA Patrick :
- 2018-11-14 : CAR INVESTISSEMENT (340948371)
- 2017-09-29 : ENTREPRISE DUBOIS TRAVAUX PUBLICS SA (597220755)
- 2015-05-28 : AGEC (448253112)
- 2015-01-08 : GROUPEMENT VETOFRANCE (532970977)
- 2014-06-11 : NEWCOAT (531727402)
- 2012-02-09 : BISCUITS ROC'HELOU (382575678)
- 2011-07-20 : ENTREPRISE NEGRO (672005063)
- 2009-09-17 : LES GALERIES DE KER ILYS (437250376)
- 2009-06-25 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DU DOMAINE DES AGNEAUX - S.I.M.A.D.A. (317922631)
- 2009-02-05 : SCI DE L'ETANG (417499159)
- 2008-10-09 : ESSONNOISE D AMENAGEMENTS URBAINS (441794112)
- SOUDJIAN Hrag :
- 2019-05-22 : ARCITEK Services (831078266)
- 2018-10-05 : GRASSINI (531069789)
- 2018-07-11 : PACHA (493249254)
- 2018-07-11 : AUBAY (391504693)
- 2018-02-23 : SNWM (821490620)
- 2017-06-14 : TACINAS (393689567)
- 2016-11-04 : AMIRAL (478413214)
- 2015-08-13 : CF SERVICES (509576799)
- 2015-07-23 : DUNASYS (500675707)
- 2015-07-21 : ARCITEK (789315306)
- 2015-03-06 : AEGID (478586324)
- 2013-08-25 : Les Ulysses (524079019)
- 2012-05-24 : ACM (433367497)
- 2012-01-31 : ARCARENOV (394702005)
- Soudjian Hrag :
- 2019-05-22 : ARCITEK Services (831078266)
- 2018-10-05 : GRASSINI (531069789)
- 2018-07-11 : PACHA (493249254)
- 2018-07-11 : AUBAY (391504693)
- 2018-02-23 : SNWM (821490620)
- 2017-06-14 : TACINAS (393689567)
- 2016-11-04 : AMIRAL (478413214)
- 2015-08-13 : CF SERVICES (509576799)
- 2015-07-23 : DUNASYS (500675707)
- 2015-07-21 : ARCITEK (789315306)
- 2015-03-06 : AEGID (478586324)
- 2013-08-25 : Les Ulysses (524079019)
- 2012-05-24 : ACM (433367497)
- 2012-01-31 : ARCARENOV (394702005)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE |
Sigle de l'unité légale | FVM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 702037367 00043 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1970-01-01 : jeudi 01 janvier 1970 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE- CO
2016 | 780 681.00 | 578 825.00 |
2015 | 201 855.00 | 654 647.00 |
2016 | 100 000.00 |
2015 | 100 000.00 |
2016 | -59 705.00 |
2015 | -20 468.00 |
2016 | 578 825.00 |
2015 | 654 647.00 |
2016 | 561 956.00 | 561 956.00 |
2015 | 617 481.00 |
2016 | -59 705.00 |
2015 | -20 468.00 |
2016 | -59 705.00 |
2015 | -20 468.00 |
2016 | 140 578.00 |
2015 | 140 578.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE- mardi 29 juillet 2008: Depot des comptes
- mardi 05 août 2008: Depot des comptes
- jeudi 04 mai 2017: Depot des comptes
- jeudi 04 mai 2017: Depot des comptes
- jeudi 04 mai 2017: Depot des comptes
- dimanche 04 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180044 publié le 04/03/2018Annonce n° 1895 N° RCS : 702037367 - Dénomination : FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : CAVANNA Patrick modification le 25 Avril 2002 ; Gérant : SOUDJIAN Hrag en fonction le 01 Mars 2018 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 04 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180189 publié le 04/10/2018Annonce n° 5707 N° RCS : 702037367 - Dénomination : FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 32500.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 04 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180189 publié le 04/10/2018Annonce n° 5708 N° RCS : 702037367 - Dénomination : FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : SOUDJIAN Hrag en fonction le 01 Mars 2018 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 18 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180199 publié le 18/10/2018Annonce n° 5644 N° RCS : 702037367 - Dénomination : FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 36930.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 24 février 2019: Depot des comptes
- mercredi 27 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210018 publié le 27/01/2021Annonce n° 2318 N° RCS : 702037367 - Dénomination : FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 36930 EUR - Administration : modification du Président Soudjian, Hrag - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
9 QUAI D'ARTOIS 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE - lundi 01 octobre 2018 : Fermé
14 RUE DU VIADUC 94130 NOGENT-SUR-MARNE - lundi 01 octobre 2018 : FIDEX Ouvert
89 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE- BOUISSOU MICHEL : 300 CHE DES LIRONNES 34820 ASSAS
- IBRAHIM FEZLE : 41 RUE MONTHYON 97400 SAINT-DENIS
- MOUREAU AUDREY : 37 QUAI DU GENERAL DE GAULLE 30300 BEAUCAIRE
- QUENTIN FRANCOIS : 261 RUE DE SCHUTTERWALD 01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG
- VILLOIS JEAN-MARC : 46 RUE DE VERDUN 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- ASS COMPTAB GESTION FISCALITE AGRICOLE : 1 RUE FRANCOIS MAURIAC 82000 MONTAUBAN
- CABINET D P G : RUE SAINT MARTIN 70000 VESOUL
- CABINET EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE : RUE AUGUSTIN JEAN FRESNEL 34500 BEZIERS
- ECAUDIA : 70 AV FAIDHERBE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- KAUFMANN ET ASSOCIES : 8 AV BERTIE ALBRECHT 75008 PARIS 8
- LP DEVELOPPEMENT : 5 RUE DE MAIDSTONE 60000 BEAUVAIS
- MRK AUDIT : 149 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12
- RUBIO ET ASSOCIES SA : 12 BD EMILE LAURET 12100 MILLAU
- SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE : 102 RUE DE BELFORT 25000 BESANCON
- THEMA FINANCES : 4 RUE RENE SAHORS 92170 VANVES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNE- SEYVOS ERIC : 11 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8
- STANISAVLJEVIC NATHALIE : 35 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- ALPHONSE TRADE : 6 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8
- CENTRALE EOLIENNE DE VILLACERF : 4 RUE EULER 75008 PARIS 8
- GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL ARMENIEN : 23 RUE DE BERNE 75008 PARIS 8
- IMMOBILIERE VALANCE : 29 RUE D'ASTORG 75008 PARIS 8
- INGENIERIE TECHNIQUE AMENAGEMENT : 1 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8
- LIBERTE CONSEIL : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 657 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- NODA : 32 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- PARISEA : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- REALTEC : 43 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- SCI DU SEMINAIRE : 40 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- SCI SERDI IMMOBILIER : 5 RUE DU CHEVALIER DE ST GEORGE 75008 PARIS 8
- SYNDICAT NAT TANNEURS DE REPTILES : 122 RUE DE PROVENCE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FIDUCIAIRE DU VAL DE MARNERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives