PAUL MARQUES
Présentation générale de PAUL MARQUES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PAUL MARQUES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PAUL MARQUES est situé au 33 RUE FRANCIS COMBE 95000 CERGY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 1972 et qui est immatriculée sous le numéro 728204587 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 90 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 22.29A ( Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 22.29A (Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques), les activités sont :
- - la fabrication pour compte de tiers de pièces techniques diverses en matières plastiques
Mais exclus
- - la fabrication d'articles à usages médicaux et dentaires en matières plastiques (cf32.50A 32.50B)
- - la fabrication de produits ophtalmiques en matières plastiques (cf32.50B)
Chiffre d’affaire
PAUL MARQUES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -44 876.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
PAUL MARQUES est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si PAUL MARQUES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR46728204587
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PAUL MARQUES de part son activité de 22.29A ( Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques) sont :
- 00292 : Plasturgie (77.4% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (3.9% des salariés)
- 01867 : Métallurgie Drome Ardèche (2.7% des salariés)
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (2.2% des salariés)
- 02221 : Métallurgie Isère Hautes Alpes (1.7% des salariés)
- 00018 : Industries textiles (1.4% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- batteux xavier yves valentin
Les modifications survenues dans l'administration de la société PAUL MARQUES
- 2008-11-12 : Président du conseil de surveillance : MARQUES Paul Henri Victor modification le 18 Novembre 1999. Président du directoire : MARQUES Lionel Frederic Michel modification le 18 Novembre 1999. Directeur général et membre du directoire : MARQUES Nathalie Annette Annie modification le 18 Novembre 1999. Vice président du conseil de surveillance : MARCHEBOUT Denis en fonction le 18 Novembre 1999. Membre du conseil de surveillance : MONNIER Cecile en fonction le 18 Novembre 1999. Membre du directoire : MARQUES Gaetan en fonction le 18 Novembre 1999. Commissaire aux comptes suppléant : AUBAILLY Serge en fonction le 03 Novembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM SODEST en fonction le 03 Novembre 2008.
- 2009-12-15 : Gérant : MARQUES Lionel Frederic Michel modification le 03 Décembre 2009
- 2013-01-27 : Gérant : GABRIELLI Marco en fonction le 18 Janvier 2013
- 2014-11-02 : Gérant : COHEN Fabienne en fonction le 24 Octobre 2014
- 2020-06-16 : Gérant : BATTEUX Xavier Yves Valentin
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PAUL MARQUES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PAUL MARQUES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 728204587 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1972-01-01 : samedi 01 janvier 1972 |
Activité principale de l'unité légale | 22.29A : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique |
Division | Fabrication de produits en plastique |
Activite | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques |
Synonyme | fabricant de produits en matière plastique, fabricant de pièces techniques en matière plastique |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PAUL MARQUES- CO
2020 | 853 045.00 | 565 436.00 |
2019 | 287 608.00 | 610 864.00 |
2020 | 90 000.00 |
2019 | 200 000.00 |
2020 | -44 876.00 |
2019 | -368 629.00 |
2020 | 565 436.00 |
2019 | 610 864.00 |
2020 | 565 044.00 | 12 121.00 |
2019 | 552 923.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PAUL MARQUES- mercredi 12 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080207 publié le 12/11/2008Annonce n° 3151 N° RCS : 728204587 - Dénomination : PAUL MARQUES - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Président du conseil de surveillance : MARQUES Paul Henri Victor modification le 18 Novembre 1999. Président du directoire : MARQUES Lionel Frederic Michel modification le 18 Novembre 1999. Directeur général et membre du directoire : MARQUES Nathalie Annette Annie modification le 18 Novembre 1999. Vice président du conseil de surveillance : MARCHEBOUT Denis en fonction le 18 Novembre 1999. Membre du conseil de surveillance : MONNIER Cecile en fonction le 18 Novembre 1999. Membre du directoire : MARQUES Gaetan en fonction le 18 Novembre 1999. Commissaire aux comptes suppléant : AUBAILLY Serge en fonction le 03 Novembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM SODEST en fonction le 03 Novembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 12 décembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 24 décembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 24 décembre 2008: Depot des comptes
- mardi 15 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090241 publié le 15/12/2009Annonce n° 2779 N° RCS : 728204587 - Dénomination : PAUL MARQUES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MARQUES Lionel Frederic Michel modification le 03 Décembre 2009 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 22 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 14 juin 2010: Depot des comptes
- mardi 31 janvier 2012: Depot des comptes
- dimanche 05 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120025 publié le 05/02/2012Annonce n° 2220 N° RCS : 728204587 - Dénomination : PAUL MARQUES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- dimanche 27 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130019 publié le 27/01/2013Annonce n° 1947 N° RCS : 728204587 - Dénomination : PAUL MARQUES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : GABRIELLI Marco en fonction le 18 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 25 février 2013: Depot des comptes
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 02 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140211 publié le 02/11/2014Annonce n° 1336 N° RCS : 728204587 - Dénomination : PAUL MARQUES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : COHEN Fabienne en fonction le 24 Octobre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 02 septembre 2015: Depot des comptes
- lundi 12 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 09 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 09 octobre 2018: Depot des comptes
- mercredi 11 décembre 2019: Depot des comptes
- mardi 16 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200115 publié le 16/06/2020Annonce n° 2672 N° RCS : 728204587 - Dénomination : PAUL MARQUES Étude et fabrication de moules métalliques - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 90000.00 EUR - Administration : Gérant : BATTEUX Xavier Yves Valentin - Modification : Modification survenue sur l'administration, le capital.
- mercredi 03 mars 2021: Immatriculation
Bodacc A publié le 03/03/2021N° RCS : 728204587 - Dénomination : PAUL MARQUES - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 90000.00 EUR - Administration : Gérant : BATTEUX Xavier Yves Valentin
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PAUL MARQUES- vendredi 27 janvier 2012 : Fermé
5 RUE DES MERITES 95000 CERGY - vendredi 27 janvier 2012 : Ouvert
33 RUE FRANCIS COMBE 95000 CERGY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PAUL MARQUES- BARON GERALD : 24 RUE DES MOISSONNEURS 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL
- DESCHAMPS PIERRE : 607 BD JEAN MOULIN 83700 SAINT-RAPHAEL
- FRITZ JEAN : 21 RUE DE GRIGNY 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
- 3D CREATIONS : 30 AV DE L AMIRAL LEMONNIER 78160 MARLY-LE-ROI
- AERO COMPOSITES SAINTONGE : 25 RUE SAINT EXUPERY 17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN
- AMG USINAGE : 29 AV PABLO PICASSO 69120 VAULX-EN-VELIN
- ARTOIS PLASTIQUES : RUE DU MARECHAL GALLIENI 62150 HOUDAIN
- BAUMGARTEN FRANCE : 4 RUE GUSTAVE EIFFEL 03410 SAINT-VICTOR
- COURBIS PLASTIQUES : ALL DE BOURGOGNE 26300 BOURG-DE-PEAGE
- HD FLEX : 82 RUE DE L'INDUSTRIE 45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL
- INNOWER : 8 RUE ANDRE-MARIE AMPERE ZA DE LA LOGE 37190 AZAY-LE-RIDEAU
- LBI 3D : RESIDENCE D'ENTREPRISES DU PARC 42590 NEULISE
- MILLET TECHNICS : 7 RUE DE CHAMPAGNE 39260 MEUSSIA
- SILICONE CREATION : 30 RUE DU VORLAT 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES
- STP FRANCE : 25 ANCIENNE ROUTE D IRIGNY 69530 BRIGNAIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PAUL MARQUES- ADAM ZAKARIA OMER : 19 PL DES TOULEUSES 95000 CERGY
- BAH IBRAHIMA : 3 ALL DES PLATANES 95000 CERGY
- ELASRI TRAIKI REDA : 20 RUE DES TOULEUSES MAUVES 95000 CERGY
- GAYE FALLOU : 13 MAIL DES CERCLADES 95000 CERGY
- PAKA AGUEOU : 3 RUE DE LA JUSTICE ORANGE 95000 CERGY
- ARCAMI : 4 RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY
- ENERTRAG SANTERRE IV : 4 RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY
- FABIO DECO : 17 AV DU MARECHAL LECLERC 95000 BOISEMONT
- IGA RESSOURCES : 8 PL DE LA FONTAINE 95000 CERGY
- MA.I.A WOUNDCARE : 1 MAIL GAY LUSSAC 95000 NEUVILLE-SUR-OISE
- OPTIMENERGI : 79 RUE DU BRULOIR 95000 CERGY
- PRO REFLEX RENOVATION : 12 RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY
- SCI LES MAILLONS : 2 CHE DES BOURGOGNES 95000 CERGY
- TACTIX : 60 RUE DE CERGY 95000 NEUVILLE-SUR-OISE
- VERT.R.D. : 8 CHE DES PATIS 95000 CERGY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PAUL MARQUESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives