OIA GLOBAL SAS
Présentation générale de OIA GLOBAL SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société OIA GLOBAL SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société OIA GLOBAL SAS est situé au 136 PL DE LA LOGISTIQUE 94150 RUNGIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 02 janvier 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 750484248 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 52.29B ( Affrètement et organisation des transports)
L'activité déclarée au greffe est : Affrètement et organisation des transports
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 52.29B (Affrètement et organisation des transports), les activités sont :
- - l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics
- - l'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport
- - l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés
- - les activités de commissionnaire en douane
- - les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien
- - les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.)
Mais exclus
- - la vérification des factures et l'information sur les tarifs (cf74.90B)
Chiffre d’affaire
OIA GLOBAL SAS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 558 693.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
OIA GLOBAL SAS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si OIA GLOBAL SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR15750484248
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à OIA GLOBAL SAS de part son activité de 52.29B ( Affrètement et organisation des transports) sont :
- 00016 : Transports routiers (84.8% des salariés)
- 02972 : Navigation personnel sédentaire (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société OIA GLOBAL SAS
- 2014-04-11 : Président : OWER David John en fonction le 22 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FERRE & ASSOCIES SARL en fonction le 22 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Françoise en fonction le 22 Mars 2012
- 2018-05-24 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FERRE & ASSOCIES SARL en fonction le 22 Mars 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Françoise en fonction le 22 Mars 2012 ; Gérant : RASMUSSEN Claus Palm en fonction le 22 Mai 2018
- 2018-08-19 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FERRE & ASSOCIES SARL en fonction le 22 Mars 2012 ; Gérant : RASMUSSEN Claus Palm en fonction le 22 Mai 2018
- 2021-02-24 : Président : BARRIE Jeffery Ross ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FERRE & ASSOCIES SARL
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société OIA GLOBAL SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | OIA GLOBAL SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 750484248 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-01-02 : lundi 02 janvier 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 52.29B : Affrètement et organisation des transports |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Division | Services auxiliaires des transports |
Activite | Affrètement et organisation des transports |
Synonyme | douane, douanier, commissaire de transport |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de OIA GLOBAL SAS- CO
2019 | 2 517 005.00 | 2 495 477.00 |
2018 | 21 528.00 | 3 266 435.00 |
2019 | 10 000.00 |
2018 | 10 000.00 |
2019 | 558 693.00 |
2018 | 367 010.00 |
2019 | 2 495 477.00 |
2018 | 3 266 434.00 |
2019 | 1 458 855.00 |
2018 | 1 458 855.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société OIA GLOBAL SAS- lundi 02 janvier 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 02/01/2012N° RCS : 750484248 - Dénomination : BELLVILLE RODAIR INTERNATIONAL SAS - Adresse : - Activité : commissionnaire de transport. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 10000.00 EUR - Administration : Président : OWER David John Directeur technique : MANNEVILLE Alain Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FERRE & ASSOCIES SARL Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Françoise
- jeudi 05 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 11 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140072 publié le 11/04/2014Annonce n° 2400 N° RCS : 750484248 - Dénomination : BELLVILLE RODAIR INTERNATIONAL SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : OWER David John en fonction le 22 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FERRE & ASSOCIES SARL en fonction le 22 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Françoise en fonction le 22 Mars 2012 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 25 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150017 publié le 25/01/2015Annonce n° 2733 N° RCS : 750484248 - Dénomination : OIA GLOBAL SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 24 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180097 publié le 24/05/2018Annonce n° 3805 N° RCS : 750484248 - Dénomination : OIA GLOBAL SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FERRE & ASSOCIES SARL en fonction le 22 Mars 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Françoise en fonction le 22 Mars 2012 ; Gérant : RASMUSSEN Claus Palm en fonction le 22 Mai 2018 - Modification : Modification de représentant. Modification du nom commercial.
- dimanche 19 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180156 publié le 19/08/2018Annonce n° 1983 N° RCS : 750484248 - Dénomination : OIA GLOBAL SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FERRE & ASSOCIES SARL en fonction le 22 Mars 2012 ; Gérant : RASMUSSEN Claus Palm en fonction le 22 Mai 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 07 juillet 2019: Depot des comptes
- mercredi 24 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210038 publié le 24/02/2021Annonce n° 2825 N° RCS : 750484248 - Dénomination : OIA GLOBAL SAS Commissionnaire de transport - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BARRIE Jeffery Ross ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FERRE & ASSOCIES SARL - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société OIA GLOBAL SAS- jeudi 02 janvier 2014 : Fermé
AEROGARE DE FRET 94310 ORLY - vendredi 13 avril 2018 : Ouvert
136 PL DE LA LOGISTIQUE 94150 RUNGIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société OIA GLOBAL SAS- FAYANT MICHEL : 50 CHE DE FAYARET 38270 BEAUREPAIRE
- HODONOU LAURENCE : 1 ALL SS LIEUT LUCIEN MAISONEUVE 56000 VANNES
- KLIMPF GILLES : 15 JEAN BERTY 47350 SEYCHES
- OBELE JEAN : 59 RUE RACINE 69100 VILLEURBANNE
- ATLANTIDE LOGISTICS FRANCE : 14 AV DU GENERAL DE GAULLE 77340 PONTAULT-COMBAULT
- CARGOFRET INTERNATIONAL : 9 IMP DES DAHLIAS 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH
- F.C. TRANSPORTS : COUR DES MOULINS VIE DE BOUSSIEU 38300 RUY-MONTCEAU
- GOSSELIN MOVING AG : BRUNNMATTSTRASSE 5
- HOEGH AUTOLINERS : 167 AV DES GRESILLONS 92230 GENNEVILLIERS
- LOC BTP 64 : AV ALFRED NOBEL 64000 PAU
- PAMA SERVICES : LD PRAZ FAURAZ 38650 SAINT-MICHEL-LES-PORTES
- PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION : 400 RUE DE LA BELLE ETOILE 95700 ROISSY-EN-FRANCE
- TGHM : 3 RUE EMMANUEL VITRIA 13120 GARDANNE
- TRANSPORTS VIGNERON : 1135 RUE LAVOISIER 54710 LUDRES
- XPO KEY PL EUROPE : QUA DES PIERRELLES 26240 BEAUSEMBLANT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société OIA GLOBAL SAS- LIEVRE CELIA : 11 RUE DE LA COUTURE 94150 RUNGIS
- 1512 : 15 RUE DE LA REUNION 94150 RUNGIS
- AC2E CONSULTING : 31 RUE NOTRE DAME 94150 RUNGIS
- CARRIERES DE LA SEINE-MARITIME : 2 RUE DU VERSEAU 94150 RUNGIS
- INFOPRINT SOLUTIONS FRANCE : 7 AV ROBERT SCHUMAN 94150 RUNGIS
- INVEST HOLDING SAS : 14 RES MEDICIS 94150 RUNGIS
- LOBSTOCK : 45 RUE DE VILLENEUVE 94150 RUNGIS
- MDK-SERVICES : 45 RUE DE VILLENEUVE 94150 RUNGIS
- MUNDO VERDE : 74 RUE DE STRASBOURG 94150 RUNGIS
- PECUNIA FLOTTE COTIERE : 10 ALL DE SAINT MALO 94150 RUNGIS
- PRODISER : 47 RUE DES SOLETS 94150 RUNGIS
- SCI ECLIPSE II : 40 RUE D ARCUEIL 94150 RUNGIS
- SINBAD : ALL DE SAINT MALO 94150 RUNGIS
- SOGARIS VITRY LES ARDOINES : PL DE LA LOGISTIQUE 94150 RUNGIS
- SYNDICAT ALTER : 5 RUE WALTER GROPIUS 94150 RUNGIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société OIA GLOBAL SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives