V.M.F
Présentation générale de V.M.F
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société V.M.F et ses dirigeants.
Immatriculation
La société V.M.F est situé au 63 RUE DE PARIS 95380 LOUVRES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 05 juin 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 751929241 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
V.M.F à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 2 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
V.M.F est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si V.M.F est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR64751929241
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à V.M.F de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société V.M.F
- 2016-08-28 : Président : FONSECA CAMEIRA Mickael Daniel modification le 24 Août 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société V.M.F et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | V.M.F |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 751929241 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-06-05 : mardi 05 juin 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de V.M.FIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société V.M.F- vendredi 15 juin 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/06/2012N° RCS : 751929241 - Dénomination : V. M. F - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000.00 EUR - Administration : Président : FONSECA CAMEIRA Victor Emmanuel Directeur général : FONSECA CAMEIRA Mickael Daniel
- mercredi 07 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130151 publié le 07/08/2013Annonce n° 3379 N° RCS : 751929241 - Dénomination : V. M. F - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- samedi 11 juillet 2015: Depot des comptes
- dimanche 28 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160168 publié le 28/08/2016Annonce n° 1296 N° RCS : 751929241 - Dénomination : V. M. F - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : FONSECA CAMEIRA Mickael Daniel modification le 24 Août 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 18 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 08 septembre 2017: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société V.M.F- mardi 11 juin 2013 : Fermé
7 AV DU MAL JOFFRE 60500 CHANTILLY - dimanche 01 juillet 2012 : LATINO CAFE Ouvert
63 RUE DE PARIS 95380 LOUVRES - jeudi 14 juin 2018 : CHURRASCO LATINO Ouvert
10 RTE DE MOIMONT 95470 SAINT-WITZ
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société V.M.F- CAMARA FELIX : 29 AV NOEL VERLAQUE 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- HENNI MANSOUR : 33 AV JEAN JAURES 38500 VOIRON
- AURETOM : RUE PLACE VIEILLE 06300 NICE
- B R S : 7 AV DE LA CONCORDE 62152 NEUFCHATEL-HARDELOT
- CHEZ FRANCIS : 178 RUE DU ROUET 13008 MARSEILLE 8
- ELYSEES PARTNERS FODD : 32 PL DE LA LIBERATION 93150 LE BLANC-MESNIL
- GOODYWINES : 20 RUE BELLECORDIERE 69002 LYON 2EME
- LOU PESQUIE SI DACCORD : 12240 CASTANET
- PAD : 32 RUE AUGUSTE BLANQUI 94600 CHOISY-LE-ROI
- PERLE DE CHINE : ZAC DE SAULE GAILLARD 54390 FROUARD
- PROBASI : 7 PRO DE LA BASILIQUE 93200 SAINT-DENIS
- RUYET FP : 3 BD DE RUSSIE 03200 VICHY
- SARL LES CAPUCINES : CHE DE LA BOURDETTE 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
- VERONES : BAIE NETTLE 97150 SAINT MARTIN
- ZONGMUSHENGYAO : 3 RUE DE L ECOLE POLYTECHNIQUE 75005 PARIS 5
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société V.M.F- DUBOTS THIERRY : 47 AV CHARLES DE GAULLE 95380 LOUVRES
- FERENCEK CHRISTOPHE : 2 RUE D EGYPTE 95380 VILLERON
- HOUPY MELISA : 2 ALL DES DIX ARPENTS 95380 VILLERON
- MASSE JEAN-CLAUDE : 53 RUE DU MANOIR 95380 PUISEUX-EN-FRANCE
- ZOU NAIWEI : 3 PL DE LA GARE 95380 LOUVRES
- GROUP FONCIER AGRICOLE DE LA VALLEE : PL DE L'EGLISE 95380 VILLERON
- PERVIS ACADEMY : 1 RUE CHARLES PEGUY 95380 LOUVRES
- SCI TDR : RUE DE LA SUCRERIE 95380 VILLERON
- SCI D EPIAIS : FERME DE LA VALLEE 95380 CHENNEVIERES-LES-LOUVRES
- SCI DU COTTAGE DELACROIX : VOIE NUMERO 1 95380 LOUVRES
- SCI JULO : 3 CHE DE LA PORTE DU TEMPLE 95380 PUISEUX-EN-FRANCE
- SCI NIFLHEIM : 75 RUE DU ONZE NOVEMBRE 95380 LOUVRES
- TRAVAUX DE CHENNEVIERES : FERME DE LA VALLEE 95380 CHENNEVIERES-LES-LOUVRES
- V M S : 1 RUE DU GRAND PUITS 95380 VILLERON
- VTC-IDF : 11 HAM 11 HAMEAU DU FOURNIL 95380 PUISEUX-EN-FRANCE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société V.M.FRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives