LABORATOIRE ATO ZIZINE
Présentation générale de LABORATOIRE ATO ZIZINE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LABORATOIRE ATO ZIZINE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LABORATOIRE ATO ZIZINE est situé au 103 AV BEAUREPAIRE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1900 et qui est immatriculée sous le numéro 784498677 au greffe de
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 67 199,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.46Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.46Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques), les activités sont :
- - le commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
Chiffre d’affaire
LABORATOIRE ATO ZIZINE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de € pour un résultat de 128 241.00 € grace à 4 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
LABORATOIRE ATO ZIZINE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si LABORATOIRE ATO ZIZINE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR78784498677
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LABORATOIRE ATO ZIZINE de part son activité de 46.46Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques) sont :
- 00176 : Industrie pharmaceutique (41.8% des salariés)
- 01621 : Répartition pharmaceutique (20.3% des salariés)
- 01555 : Fabrication commerce produits pharmaceutiques (12.4% des salariés)
- 00635 : Négoce en fournitures dentaires (4% des salariés)
- 01982 : Négoce et services médico-techniques (3.7% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (3.1% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (2.8% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (2.5% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.7% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.4% des salariés)
- 00804 : VRP (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [20] robin, olivier,
- [41] et pharmacien
- bousquet,
- cabinet robin cofidurec
- david, gonzague,
- fontana,
- fontana,
- gopee, frédéric
- gopee, frédéric,
- halimi, david
- robin, bernard, modification du
- schiller olivier nestor
- schiller, henri
- schiller, henri,
- schiller, olivier,
- schiller, olivier,
- septodont holding
Les modifications survenues dans l'administration de la société LABORATOIRE ATO ZIZINE
- 2008-04-17 : DIRECTEUR GENERAL ET PHARMACIEN RESPONSABLE partant : ARTAUD, Laurent, nomination du DIRECTEUR GENERAL ET PHARMACIEN RESPONSABLE : DAVID, Gonzague
- 2010-04-06 : Directeur général et Pharmacien responsable partant : David, Gonzague, nomination du Directeur général et Pharmacien responsable : Gopee, Frédéric
- 2010-12-19 : Directeur général et Pharmacien responsable partant : Gopee, Frédéric, nomination du Directeur général et Pharmacien responsable : Fontana, nom d'usage : Minosio, Muriel Hélène
- 2012-06-15 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Robin, Bernard, modification du Commissaire aux comptes titulaire Robin, Olivier, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ROBIN COFIDUREC
- 2012-09-28 : Président partant : Schiller, Henri, nomination du Président : Schiller, Olivier, Directeur général partant : Halimi, David
- 2013-07-05 : Président partant : Schiller, Olivier, nomination du Président : Schiller, Henri
- 2014-07-18 : Directeur général et Pharmacien responsable partant : Fontana, nom d'usage : Minosio, Muriel Hélène, nomination du Directeur général et Pharmacien responsable : Bousquet, nom d'usage : Bedu, Myriam
- 2016-10-07 : Directeur général : SEPTODONT HOLDING en fonction le 07 Août 2014 Pharmacien responsable Directeur général : BOUSQUET Myriam en fonction le 07 Août 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ROBIN Olivier en fonction le 07 Août 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ROBIN COFIDUREC en fonction le 07 Août 2014 Président : SCHILLER Olivier Nestor en fonction le 04 Octobre 2016
- 2018-09-27 : Directeur général : SEPTODONT HOLDING en fonction le 07 Août 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ROBIN Olivier en fonction le 07 Août 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ROBIN COFIDUREC en fonction le 07 Août 2014 ; Président : SCHILLER Olivier Nestor en fonction le 04 Octobre 2016
- 2020-09-17 : Président : SCHILLER Olivier Nestor ; Directeur général : SEPTODONT HOLDING
Les autres mandats des administrateurs
- cabinet robin cofidurec :
- 2021-01-27 : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-GRATIEN (608201471)
- 2020-09-11 : CEFIVAL (384650453)
- 2019-12-22 : A.P.O. HOLDING (501372882)
- 2018-09-28 : Centre d'Essais Ferroviaires (420284226)
- 2017-07-18 : FLEURS D'AUTEUIL (397709718)
- 2012-06-05 : STE FRANCAISE D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE (716720248)
- 2008-09-02 : ETABLISSEMENTS LE TOUZE & CIE (856500285)
- halimi, david :
- 2012-01-19 : QUANTUM INVESTISSEMENT (332965524)
- robin, bernard, modification du :
- 2013-10-16 : HOTEL DE PASSY (322204116)
- 2012-11-02 : VILLA SAINT GERMAIN DES PRES (582085957)
- 2011-10-05 : STE IMMOBILIERE DE PROMOTION ET D'EXPLOITATION SIPREX (318197944)
- 2011-09-28 : ENTREPRISES DE PRESTATIONS DE SERVICES ET D EXPLOITATION GENERALES PRESSEX (562113860)
- 2011-09-28 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE (562017772)
- 2011-09-28 : MIDEC (632022315)
- 2009-07-24 : HOTEL REGINA PARIS (572158558)
- schiller, henri :
- 2015-11-18 : IMMINVEST II (398995076)
- 2015-11-18 : IMMINVEST IV (398995134)
- 2015-11-18 : IMMINVEST I (398995035)
- 2015-11-18 : IMMINVEST III (398995100)
- septodont holding :
- 2016-09-08 : SCI GRAMENTES (822322160)
- [41] et pharmacien :
- 2019-06-18 : GEDEON RICHTER France (318918935)
- 2018-10-26 : LABORATOIRE HRA-PHARMA (420792582)
- 2018-01-17 : LABORATOIRE CCD (642038368)
- 2017-10-20 : LABORATOIRE BIODIM (440975514)
- 2017-06-13 : Tillotts Pharma France S.A.S. (817483134)
- 2017-04-06 : ACTELION PHARMACEUTICALS FRANCE (432410686)
- 2016-02-19 : Sinclair Pharma France (331015081)
- 2015-07-22 : Pfizer PFE France (807902770)
- 2015-03-26 : LABORATOIRES GERDA (480055102)
- 2015-01-20 : ROTTAPHARM (379127780)
- 2014-11-28 : Cubist Pharmaceuticals France (799134689)
- 2014-03-12 : LABORATOIRE DU GOMENOL (419658786)
- 2014-02-19 : ALKOPHARM (410088827)
- 2013-11-21 : MEDA PHARMA (456204569)
- 2013-10-08 : GALDERMA - Q-MED (440139533)
- 2013-03-10 : SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT (480064385)
- 2013-01-20 : SECOND STAGE PHARMA (518498647)
- 2012-03-23 : ALMIRALL, SAS (403070832)
- 2011-07-20 : PFIZER SANTE FAMILIALE (388398828)
- 2010-12-09 : LABORATOIRES MADAUS (387573256)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LABORATOIRE ATO ZIZINE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LABORATOIRE ATO ZIZINE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LABORATOIRE ZIZ |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 784498677 00045 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1900-01-01 : lundi 01 janvier 1900 |
Activité principale de l'unité légale | 46.46Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2017 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de biens domestiques |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LABORATOIRE ATO ZIZINE- CO
2019 | 5 318 022.00 | 5 053 312.00 |
2018 | 264 709.00 | 5 274 167.00 |
2019 | 67 199.00 |
2018 | 67 199.00 |
2019 | 154 482.00 |
2018 | 78 240.00 |
2019 | 5 053 312.00 |
2018 | 5 274 167.00 |
2019 | |
2018 | 186 956.00 |
2019 | 128 241.00 |
2018 | 117 584.00 |
2019 | 154 482.00 |
2018 | 78 240.00 |
2019 | 815 066.00 |
2018 | 815 066.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LABORATOIRE ATO ZIZINE- vendredi 25 janvier 2008: Depot des comptes
- jeudi 17 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080067 publié le 17/04/2008Annonce n° 915 N° RCS : 784498677 - Dénomination : LABORATOIRE ATO-ZIZINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67200 EUR - Administration : DIRECTEUR GENERAL ET PHARMACIEN RESPONSABLE partant : ARTAUD, Laurent, nomination du DIRECTEUR GENERAL ET PHARMACIEN RESPONSABLE : DAVID, Gonzague - Modification : Texte de la publication: RCS Paris B784498677. RC 67-B04686. LABORATOIRE ATO-ZIZINE. Sigle : LABORATOIRE ZIZINE. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 67 200 euros. Adresse du siège social : 69 R DE WATTIGNIES 75012 PARIS. Commentaires :
- vendredi 28 novembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2009: Depot des comptes
- mardi 06 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100067 publié le 06/04/2010Annonce n° 714 N° RCS : 784498677 - Dénomination : LABORATOIRE ATO-ZIZINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67200 EUR - Administration : Directeur général et Pharmacien responsable partant : David, Gonzague, nomination du Directeur général et Pharmacien responsable : Gopee, Frédéric - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 novembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 19 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100245 publié le 19/12/2010Annonce n° 1816 N° RCS : 784498677 - Dénomination : LABORATOIRE ATO-ZIZINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67200 EUR - Administration : Directeur général et Pharmacien responsable partant : Gopee, Frédéric, nomination du Directeur général et Pharmacien responsable : Fontana, nom d'usage : Minosio, Muriel Hélène - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 24 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 15 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120114 publié le 15/06/2012Annonce n° 893 N° RCS : 784498677 - Dénomination : LABORATOIRE ATO-ZIZINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67200 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Robin, Bernard, modification du Commissaire aux comptes titulaire Robin, Olivier, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ROBIN COFIDUREC - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 28 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120188 publié le 28/09/2012Annonce n° 1055 N° RCS : 784498677 - Dénomination : LABORATOIRE ATO-ZIZINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67200 EUR - Administration : Président partant : Schiller, Henri, nomination du Président : Schiller, Olivier, Directeur général partant : Halimi, David - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 29 octobre 2012: Depot des comptes
- vendredi 05 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130128 publié le 05/07/2013Annonce n° 782 N° RCS : 784498677 - Dénomination : LABORATOIRE ATO-ZIZINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67200 EUR - Administration : Président partant : Schiller, Olivier, nomination du Président : Schiller, Henri - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 18 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140136 publié le 18/07/2014Annonce n° 705 N° RCS : 784498677 - Dénomination : LABORATOIRE ATO-ZIZINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67200 EUR - Administration : Directeur général et Pharmacien responsable partant : Fontana, nom d'usage : Minosio, Muriel Hélène, nomination du Directeur général et Pharmacien responsable : Bousquet, nom d'usage : Bedu, Myriam - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 17 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140156 publié le 17/08/2014Annonce n° 1707 N° RCS : 784498677 - Dénomination : LABORATOIRE ATO-ZIZINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- vendredi 10 octobre 2014: Depot des comptes
- mercredi 16 septembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 07 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160197 publié le 07/10/2016Annonce n° 4077 N° RCS : 784498677 - Dénomination : LABORATOIRE ATO-ZIZINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : SEPTODONT HOLDING en fonction le 07 Août 2014 Pharmacien responsable Directeur général : BOUSQUET Myriam en fonction le 07 Août 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ROBIN Olivier en fonction le 07 Août 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ROBIN COFIDUREC en fonction le 07 Août 2014 Président : SCHILLER Olivier Nestor en fonction le 04 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 28 octobre 2016: Depot des comptes
- dimanche 27 novembre 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 792 N° RCS : 552139677 - Dénomination : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT 106 avenue Beaurepaire 94100 Saint-Maur des Fosses fabrication de préparations pharmaceutiques. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 13600000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : - Opposition : société SEPTODONT HOLDING 58 rue du Pont de Créteil 94100 ST MAUR DES FOSSES pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 352000 Euros
- vendredi 08 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 27 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180184 publié le 27/09/2018Annonce n° 4296 N° RCS : 784498677 - Dénomination : LABORATOIRE ATO-ZIZINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : SEPTODONT HOLDING en fonction le 07 Août 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ROBIN Olivier en fonction le 07 Août 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ROBIN COFIDUREC en fonction le 07 Août 2014 ; Président : SCHILLER Olivier Nestor en fonction le 04 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 27 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180184 publié le 27/09/2018Annonce n° 4297 N° RCS : 784498677 - Dénomination : LABORATOIRE ATO-ZIZINE la prise de participation, par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, dans toutes sociétés quelle qu'en soit la forme et l'objet, la gestion de Ces participations par tous moyens, et toutes prestations de services et de conseil en matière administrative, comptable, financière, informatique, commerciale, de gestion ou autre. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- dimanche 01 septembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 17 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200181 publié le 17/09/2020Annonce n° 4103 N° RCS : 784498677 - Dénomination : LABORATOIRE ATO-ZIZINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SCHILLER Olivier Nestor ; Directeur général : SEPTODONT HOLDING - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LABORATOIRE ATO ZIZINE- mercredi 27 juin 2018 : Ouvert
69 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS 12 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
58 RUE DU PONT DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES - mercredi 27 juin 2018 : Ouvert
29 RUE DES PETITES ECURIES 75010 PARIS 10 - vendredi 30 septembre 2016 : Ouvert
103 AV BEAUREPAIRE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LABORATOIRE ATO ZIZINE- BAZIZ ABDERRAHMAN : 6 RUE DES ROSEAUX 86320 GOUEX
- BIOSYSTEMS : 1 RUE VERON 94140 ALFORTVILLE
- CRITICAL DIAGNOSTICS LIMITED : 7TH FLOOR HUME HOUSE
- GA CONFORT : 3 AV DU CHEMIN DE RONDE 31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
- LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED : 21 HOLBORN VIADUCT
- LOUBRESSE & GALLET 83 : 105 CHE DU BEAUSSET AU CASTELLET 83330 LE BEAUSSET
- LUNDBECK EXPORT A/S : OTTILIAVEJ 9
- MADAME AUBEPINE : 49 RUE DE LA MEILLADE 34150 MONTPEYROUX
- MEDILINK : 393 RUE CHARLES LINDBERG 34130 MAUGUIO
- MERCK EXPORT GMBH : FRANKFURTER STRASSE 250
- MSI : 37 RUE DU BOIS CHALAND 91090 LISSES
- SELECTCHEMIE FRANCE : 14 BD POISSONNIERE 75009 PARIS 9
- SGEB : 21 RUE DE LA TANNERIE 69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON
- SOCIETE DIFFUSION MATERIEL MEDICAL : 39 RUE ADRIEN LAGOURGUE 97424 SAINT-LEU
- WALCHDENTAL : 204 AV DE COLMAR 67100 STRASBOURG
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LABORATOIRE ATO ZIZINE- ADDA JESSY : 49 RUE DU DOCTEUR ROUX 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- BOURGEOIS ALAIN : 87 BD DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- ROUDAUT GAELLE : 161 BD DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SAINTE-ROSE THOMAS : 2 AV DU MIDI 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SOHM JIM : 42 BD RABELAIS 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- THEZE YVES : 7 RUE BOURDIGNON 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- ACTIV'CONSULT'HOLD : 10 AV AUGUSTE MARIN 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- ANA CDC COIFFURE : 126 BD DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- CASTRO T.B : 43 RUE ALFRED DE MUSSET 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- FANNY COIFFURE : 10 QUAI BEAUBOURG 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- HOLDING FINANCES LANDE : 14 BD DE BELLECHASSE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- MRG : 11 RUE DU CHEMIN VERT 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SCI ELIMATH : 78 QUAI DU PARC 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SCI MONTECRISTO : 25 AV EMILE ZOLA 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- TOOPSA : 6 AV DES ARTS 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LABORATOIRE ATO ZIZINERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives