MORGANE HILGERS
Présentation générale de MORGANE HILGERS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MORGANE HILGERS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MORGANE HILGERS est situé au 233 RUE DE LA CROIX NIVERT 75015 PARIS 15
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 18 novembre 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 790423263 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
MORGANE HILGERS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
MORGANE HILGERS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MORGANE HILGERS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR41790423263
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MORGANE HILGERS de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MORGANE HILGERS
- 2014-12-12 : Président : HILGERS Daniel Jean en fonction le 04 Décembre 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MORGANE HILGERS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MORGANE HILGERS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 790423263 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-11-18 : dimanche 18 novembre 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MORGANE HILGERSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MORGANE HILGERS- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- vendredi 12 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140239 publié le 12/12/2014Annonce n° 566 N° RCS : 790423263 - Dénomination : MH Agency - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : HILGERS Daniel Jean en fonction le 04 Décembre 2014 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de la dénomination. Modification de représentant.
- samedi 07 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 29 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 05 décembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 25 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MORGANE HILGERS- mardi 30 septembre 2014 : MORGANE HILGERS MAKE UP ARTIST Fermé
71 BD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - samedi 01 octobre 2016 : Fermé
8 RUE LOUVAIN 92400 COURBEVOIE - samedi 01 octobre 2016 : MORGANE HILGERS ACADEMY Ouvert
233 RUE DE LA CROIX NIVERT 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MORGANE HILGERS- DOUSSIN BRIGITTE-NOELLE : 2 HAM DU BOIS MARTEL 76430 GRAIMBOUVILLE
- ESTEVES LUDOVIC : 8 RUE MAURICE LISSAC 94700 MAISONS-ALFORT
- HOUBRON DAVID : 12 AV DE LA FONTASSE 34690 FABREGUES
- LAUMONT PASCAL : PL RAPHELENG 59390 LANNOY
- LENOIR PIERRE : 89 CHE DU PRENEAU 85300 CHALLANS
- NDOYE ISSA-DIOP : 3 RUE DES QUATRE VENTS 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- PIGNON PATRICK : 5 RUE DES MESANGES 80270 AIRAINES
- ACADEMIE DE DENTISTERIE ADHESIVE PCE : 17 TRA POURRIERES 13008 MARSEILLE 8
- FORMATION PROFESSIONNELLE ET SECURITE : 133 RUE LEON FAUCHER 51100 REIMS
- IFPC INST FORMATION PROF CONTINUE : RUE CARREROT 40230 BENESSE-MAREMNE
- IMAGE COMMUNICATION ANIMATION RECHERCHE : 59 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12
- OCCEDO : 7 RUE DU PRINCE ALBERT PREMIER 45000 ORLEANS
- PREVENTION ET FORMATION : RUE MONTGOLFIER 34540 BALARUC-LES-BAINS
- RUBIZ EVENT : 2 IMP DE L ETANG 13250 SAINT-CHAMAS
- TAILORMADE-SLA : 6 GRANDE RUE 78290 CROISSY-SUR-SEINE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MORGANE HILGERS- DALIBON RENAUD : 356 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15
- JUDLIN JEROME : 36 RUE DU LAOS 75015 PARIS 15
- MARK DONALD : 148 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS 15
- PARIZOT MARCEL : 96 AV DE SUFFREN 75015 PARIS 15
- ROUSSET LAURENT : 13 RUE SAINTE LUCIE 75015 PARIS 15
- ARATP : 1 SQ JEAN THEBAUD 75015 PARIS 15
- COLLEGE MODIGLIANI : 1 RUE DE CHERBOURG 75015 PARIS 15
- CSCTA DU 15E : 43 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS 15
- ILAD 2 : 93 RUE BLOMET 75015 PARIS 15
- INDIVISION PARIS : 3 RUE DE L ARRIVEE 75015 PARIS 15
- LABEY PICARD : 12 VLA CROIX NIVERT 75015 PARIS 15
- SCI BENEDICTE : 36 RUE DE CHAMBERY 75015 PARIS 15
- SCI SXM - SOMA IMMO : 54 RUE DE DANTZIG 75015 PARIS 15
- SOUKI : 17 RUE DE L ARRIVEE 75015 PARIS 15
- ZIM : 16 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MORGANE HILGERSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives