CONSEIL AS
Présentation générale de CONSEIL AS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CONSEIL AS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CONSEIL AS est situé au 31 AV STALINGRAD 94260 FRESNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 31 janvier 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 790889414 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.12B ( Ingénierie, études techniques)
L'activité déclarée au greffe est : Ingénierie, études techniques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.12B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- - conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- - l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- - l'information cartographique et spatiale
- - les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- - les études géophysiques, géologiques et sismiques
- - les services de gestion de projets de constructions
- - machines, processus et sites industriels
- - projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- - projets de gestion de l'eau
Mais exclus
- - la photographie aérienne (cf74.20Z)
- - le design industriel (cf74.10Z)
- - le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- - les activités d'architecture (cf71.11Z)
- - les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- - les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- - les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
- - les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
Chiffre d’affaire
CONSEIL AS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
CONSEIL AS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si CONSEIL AS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45790889414
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CONSEIL AS de part son activité de 71.12B ( Ingénierie, études techniques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (74.2% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (8.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (15.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CONSEIL AS
- 2015-03-04 : Gérant : AGOUMI Kenza en fonction le 24 Février 2015
- 2015-04-15 : Gérant : AGOUMI Saïd en fonction le 07 Avril 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CONSEIL AS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CONSEIL AS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 790889414 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2013-01-31 : jeudi 31 janvier 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Ingénierie, études techniques |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CONSEIL ASIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CONSEIL AS- mercredi 04 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150044 publié le 04/03/2015Annonce n° 3404 N° RCS : 790889414 - Dénomination : CONSEIL AS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : AGOUMI Kenza en fonction le 24 Février 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 15 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150073 publié le 15/04/2015Annonce n° 2068 N° RCS : 790889414 - Dénomination : CONSEIL AS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : AGOUMI Saïd en fonction le 07 Avril 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 novembre 2016: Depot des comptes
- mardi 15 novembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 01 décembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mardi 30 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CONSEIL AS- jeudi 31 janvier 2013 : Ouvert
31 AV STALINGRAD 94260 FRESNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CONSEIL AS- BENAICHOUCHE ABED : 3 ALL DE L ABBE GREGOIRE 92220 BAGNEUX
- DERBEY JULIEN : 160 CHE DU TELEGRAPHE 26800 ETOILE-SUR-RHONE
- GREGOIRE CYRIL : 12 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- 2ILB : 69 RUE D ISLY 59390 LYS-LEZ-LANNOY
- ALKATECH : 103 BD MACDONALD 75019 PARIS 19
- ATS-IG : 30 RUE DE LA BAISSE 69100 VILLEURBANNE
- DB COORDINATION : 5 RUE ANDRE THOME 78120 SONCHAMP
- L.N.O. INGENIERIE : 28 RUE ELISE GERVAIS 42000 SAINT-ETIENNE
- LA CUISINE DE MELANIE : 38 RUE NATIONALE 83720 TRANS-EN-PROVENCE
- ORACLE SARL : 15 RUE DES PAS PERDUS 95800 CERGY
- PASCAL MARIE : IMP DU VIEUX LOUVRE 14400 BAYEUX
- R 3 I LYON : 6 CHE DE L INDUSTRIE 69570 DARDILLY
- SAINTAL BAT : 31 MTE DE LA CROIX BLANCHE 38080 SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
- SAS CETEBA : 91 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
- SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA : POLIGONO INDUSTRIAL LOS MADRONOS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CONSEIL AS- BALDE MAMADOU : 2 AV DE LA CERISAIE 94260 FRESNES
- BEIGNET FREDERIQUE : 1 RUE LOUIS LEPINE 94260 FRESNES
- CAILLERE NOEMIE : 15 ALL DES EFFES 94260 FRESNES
- CAVALIER CHRISTOPHE : 35 AV STALINGRAD 94260 FRESNES
- CROIX CELINE : 14 PL PIERRE CURIE 94260 FRESNES
- DELAREBERDIERE CEDRIC : 2 ALL DES ROSIERS 94260 FRESNES
- LAHRACHE OMAR : 12 AV DU 8 MAI 1945 94260 FRESNES
- MOUSLIM AWATIF : 40 RUE HENRI BARBUSSE 94260 FRESNES
- SEKROUTNI KAMAL : 17 ALL DU MALI 94260 FRESNES
- YUSSIF HUSSEIN NISAR : 9 AV GARENNIERE 94260 FRESNES
- ACT'IF : 18 RUE DU REGARD 94260 FRESNES
- ASSOC SPORTIVE COLLEGE ST EXUPERY : 22 AV DE LA REPUBLIQUE 94260 FRESNES
- SCI MOULINOT : 1 RUE MOULINOT 94260 FRESNES
- SNC XIA : 57 AV DE LA REPUBLIQUE 94260 FRESNES
- TOP RENOVATION : 51 AV DE LA PAIX 94260 FRESNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CONSEIL ASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives