QUART DE LAIT
Présentation générale de QUART DE LAIT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société QUART DE LAIT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société QUART DE LAIT est situé au 13 BD DE LA RESISTANCE 95100 ARGENTEUIL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 février 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 791104524 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 10.51D ( Fabrication d'autres produits laitiers)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication d'autres produits laitiers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 10.51D (Fabrication d'autres produits laitiers), les activités sont :
- - la fabrication de laits en poudre ou de laits concentrés, édulcorés ou non
- - la production de lait ou de crème sous forme solide
- - la production de lactosérum
- - la production de caséine ou de lactose
Chiffre d’affaire
QUART DE LAIT à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
QUART DE LAIT est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si QUART DE LAIT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR34791104524
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à QUART DE LAIT de part son activité de 10.51D ( Fabrication d'autres produits laitiers) sont :
- 00112 : Industrie laitière (53% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (47% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- didier karine
- poniatowski axel
Les modifications survenues dans l'administration de la société QUART DE LAIT
- 2014-04-08 : Président : BORIES Jean-Christophe en fonction le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : JOUVE Alain en fonction le 28 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : TENAILLON Marc en fonction le 28 Mars 2014
- 2015-06-04 : Président : BORIES Jean-Christophe en fonction le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : JOUVE Alain en fonction le 28 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : TENAILLON Marc en fonction le 28 Mars 2014 Directeur général : BOURSIER Jean Philippe en fonction le 27 Mai 2015
- 2016-10-20 : Commissaire aux comptes suppléant : JOUVE Alain en fonction le 28 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : TENAILLON Marc en fonction le 28 Mars 2014 ; Directeur général : BOURSIER Jean Philippe en fonction le 27 Mai 2015 ; Président : MICHEL Karine en fonction le 17 Octobre 2016
- 2017-01-31 : Commissaire aux comptes suppléant : JOUVE Alain en fonction le 28 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : TENAILLON Marc en fonction le 28 Mars 2014 ; Président : MICHEL Karine en fonction le 17 Octobre 2016
- 2017-11-30 : Commissaire aux comptes suppléant : JOUVE Alain en fonction le 28 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : TENAILLON Marc en fonction le 28 Mars 2014 ; Directeur général : MICHEL Karine modification le 27 Novembre 2017 ; Président : PONIATOWSKI Axel en fonction le 27 Novembre 2017
- 2020-07-10 : Président : PONIATOWSKI Axel ; Directeur général : DIDIER Karine
Les autres mandats des administrateurs
- didier karine :
- 2016-08-31 : SCI LADIKA (822183752)
- 2016-04-10 : DIDIER Karine (814684676)
- 2011-06-23 : ALLOTO (532972262)
- 2011-06-23 : ARES (532971850)
- 2011-06-10 : MALOLU (532648714)
- 2010-11-01 : DIDIER KARINE (527748636)
- 2008-02-01 : DIDIER KARINE (502585979)
- 1996-04-01 : DIDIER KARINE (408310217)
- 1993-06-01 : DIDIER KARINE (391881000)
- 1990-12-31 : DIDIER KARINE (380847491)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société QUART DE LAIT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | QUART DE LAIT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 791104524 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-02-01 : vendredi 01 février 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 10.51D : Fabrication d'autres produits laitiers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Industries alimentaires |
Division | Fabrication de produits laitiers |
Activite | Fabrication d'autres produits laitiers |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de produits laitiers, fabricant de yaourts |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de QUART DE LAITIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société QUART DE LAIT- vendredi 01 février 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/02/2013N° RCS : 791104524 - Dénomination : QUART DE LAIT - Adresse : - Activité : la transformation le conditionnement la vente et la distribution de produits laitiers et dérivés issus principalement de l'agriculture biologique. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15000.00 EUR - Administration : Président : BORIES Jean-Christophe
- mardi 08 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140069 publié le 08/04/2014Annonce n° 1868 N° RCS : 791104524 - Dénomination : QUART DE LAIT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BORIES Jean-Christophe en fonction le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : JOUVE Alain en fonction le 28 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : TENAILLON Marc en fonction le 28 Mars 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 20 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140117 publié le 20/06/2014Annonce n° 1887 N° RCS : 791104524 - Dénomination : QUART DE LAIT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 46000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital. Modification de l'adresse du siège.
- dimanche 15 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150032 publié le 15/02/2015Annonce n° 1560 N° RCS : 791104524 - Dénomination : QUART DE LAIT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 57566.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 04 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150105 publié le 04/06/2015Annonce n° 1946 N° RCS : 791104524 - Dénomination : QUART DE LAIT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BORIES Jean-Christophe en fonction le 13 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : JOUVE Alain en fonction le 28 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : TENAILLON Marc en fonction le 28 Mars 2014 Directeur général : BOURSIER Jean Philippe en fonction le 27 Mai 2015 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 27 juin 2015: Depot des comptes
- vendredi 27 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150229 publié le 27/11/2015Annonce n° 1471 N° RCS : 791104524 - Dénomination : QUART DE LAIT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 78849.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- mercredi 11 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160093 publié le 11/05/2016Annonce n° 1260 N° RCS : 791104524 - Dénomination : QUART DE LAIT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 79849.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 20 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160206 publié le 20/10/2016Annonce n° 1723 N° RCS : 791104524 - Dénomination : QUART DE LAIT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : JOUVE Alain en fonction le 28 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : TENAILLON Marc en fonction le 28 Mars 2014 ; Directeur général : BOURSIER Jean Philippe en fonction le 27 Mai 2015 ; Président : MICHEL Karine en fonction le 17 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 31 janvier 2017: Modification
Bodacc B n°20170021 publié le 31/01/2017Annonce n° 2228 N° RCS : 791104524 - Dénomination : QUART DE LAIT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 174849.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : JOUVE Alain en fonction le 28 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : TENAILLON Marc en fonction le 28 Mars 2014 ; Président : MICHEL Karine en fonction le 17 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant. Modification du capital..
- samedi 05 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 30 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170230 publié le 30/11/2017Annonce n° 2611 N° RCS : 791104524 - Dénomination : QUART DE LAIT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : JOUVE Alain en fonction le 28 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : TENAILLON Marc en fonction le 28 Mars 2014 ; Directeur général : MICHEL Karine modification le 27 Novembre 2017 ; Président : PONIATOWSKI Axel en fonction le 27 Novembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 07 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180234 publié le 07/12/2018Annonce n° 2724 N° RCS : 791104524 - Dénomination : QUART DE LAIT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 436849.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 24 avril 2019: Depot des comptes
- vendredi 10 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200133 publié le 10/07/2020Annonce n° 2061 N° RCS : 791104524 - Dénomination : QUART DE LAIT La transformation le conditionnement la vente et la distribution de produits laitiers et dérivés issus principalement de l'agriculture biologique. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PONIATOWSKI Axel ; Directeur général : DIDIER Karine - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- dimanche 11 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société QUART DE LAIT- mardi 15 avril 2014 : Fermé
203 RUE MICHEL CARRE 95870 BEZONS - mardi 15 avril 2014 : Ouvert
13 BD DE LA RESISTANCE 95100 ARGENTEUIL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société QUART DE LAIT- CZARNIK DIMITRI : 7 VLA COEUR DE VEY 75014 PARIS 14
- ANELAC : 17 RTE DE GOURNAY 76220 MENERVAL
- COWING OUT : 2 AV DU BLANCHISSAGE 84000 AVIGNON
- EVEN LAIT INDUSTRIE : LD TRAON BIHAN 29260 PLOUDANIEL
- FIERBOIS TRADITION : 1 ZONE ARTISANALE 37310 CHEDIGNY
- I & A DRYING : 2 RUE DU DOCTEUR BOUTROIS 14230 ISIGNY-SUR-MER
- LA CRE MEUH RIE A ROULETTES : 568 CHE DE LA HETRAIE 76550 AUBERMESNIL-BEAUMAIS
- LACTO SERUM FRANCE : BALEYCOURT 55100 VERDUN
- LAITERIE DE MONTAIGU - SAS SABOURIN : LE PLANTY 85600 MONTAIGU-VENDEE
- LEHMANN : ZONE ARTISANALE DE L ALLAN 25600 VIEUX-CHARMONT
- LES 3 GIVREES : 30 RUE DU PRE GAULT 77145 MAY-EN-MULTIEN
- SARL DES TILLEULS : 5365 RTE DE ST NAUPHARY 82000 MONTAUBAN
- SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT FLORENT : 1 RTE DU PONT DE VALLEE 49410 MAUGES-SUR-LOIRE
- SOCIETE LAITIERE DE RETIERS : FROMY 35240 RETIERS
- TEURGOULE INDIVIDUELLE RESTAURATION : 9 RUE FARADAY 14700 FALAISE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société QUART DE LAIT- AZZERRIFI LAAMRANI ABDELLATIF : 2 ALL SOULEZARD 95100 ARGENTEUIL
- BOUTEBAKH MALEK : 15 RUE CARNOT 95100 ARGENTEUIL
- CHALAL ISSAM : 11 RES DE BRETAGNE 95100 ARGENTEUIL
- CRAMER MARIAN : 121 RUE MAURICE RECHSTEINER 95100 ARGENTEUIL
- HAMMOUCHE FARES : 7 BD BOURCERON 95100 ARGENTEUIL
- MOUGHLIA OUMAIMA : 18 RUE DES MESSIERS 95100 ARGENTEUIL
- PINARD MARISA : 12 BD LEON FEIX 95100 ARGENTEUIL
- POINTET REMI : 58 BD DU GENERAL LECLERC 95100 ARGENTEUIL
- SOFRONESCU VALENTIN : 22 RUE LOUIS BLANC 95100 ARGENTEUIL
- AG DEVELOP RESEAU INTERPRO PR EMPLOI : 13 RUE DE LA PASSIFLORE 95100 ARGENTEUIL
- ARMANDO AMERICO DOMINGUES : 6 RUE DU PARDON 95100 ARGENTEUIL
- BTR BATIMENT : 74 RUE ANTONIN G BELIN 95100 ARGENTEUIL
- EXTRA MINT : 6 RUE DE DIANE 95100 ARGENTEUIL
- NAS IMMO : 174 AV JEAN JAURES 95100 ARGENTEUIL
- SYND.COPR. DU 2 R VICTOR PUISEUX 95 ARGE : 2 RUE VICTOR PUISEUX 95100 ARGENTEUIL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société QUART DE LAITRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives