M.S.A
Présentation générale de M.S.A
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société M.S.A et ses dirigeants.
Immatriculation
La société M.S.A est situé au 11 RUE DE LA ROCHE TURPIN 91640 FONTENAY-LES-BRIIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 juillet 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 794226811 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.22B ( Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.22B (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation), les activités sont :
- - capteurs d'énergie solaire non électriques
- - chaudières, tours de refroidissement
- - conduites de distribution de vapeur
- - l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- - matériel et conduites de ventilation et de climatisation
- - systèmes de chauffage (à l'électricité, au gaz et au mazout)
Mais exclus
- - l'installation de chauffage électrique par plinthe chauffante (cf43.21A)
Chiffre d’affaire
M.S.A à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 801 396.00 € pour un résultat de 28 644.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
M.S.A est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si M.S.A est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR90794226811
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à M.S.A de part son activité de 43.22B ( Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (38.2% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (19.1% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (17.3% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (5.6% des salariés)
- 00998 : Exploitation d'équipements thermiques OETAM (4.6% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (4.5% des salariés)
- 01412 : Installation aéraulique frigorifique et thermique (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société M.S.A
- 2017-02-17 : Président : LUDIER Marc Laurent Luc modification le 02 Novembre 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société M.S.A et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | M.S.A |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 794226811 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-07-01 : lundi 01 juillet 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 43.22B : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation |
Activite | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Synonyme | installateur d'équipement thermique, chauffagiste, installateur de chauffage, installateur de climatisation, monteur en installations thermiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de M.S.A- 110
2018 | 296 215.00 | 286 402.00 |
2017 | 9 813.00 |
2018 | 113 667.00 |
2017 |
2018 | 180 798.00 |
2017 |
2018 | 286 402.00 |
2017 |
2018 | 801 396.00 |
2017 |
2018 | 28 644.00 |
2017 |
2018 | 15 281.00 |
2017 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société M.S.A- lundi 01 juillet 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/07/2013N° RCS : 794226811 - Dénomination : OPTIONS - Adresse : - Activité : petite maçonnerie autres travaux de finitions. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Président : LUDIER Marc Laurent Luc Directeur général : SITOLLE Stéphane Henri Jean
- lundi 22 septembre 2014: Depot des comptes
- mardi 20 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 10 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150216 publié le 10/11/2015Annonce n° 2142 N° RCS : 794226811 - Dénomination : OPTIONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170034 publié le 17/02/2017Annonce n° 4755 N° RCS : 794226811 - Dénomination : M. S. A travaux d'installation thermique et climatisation, maintenance chauffage ventilation climatisation. petite maçonnerie, autres travaux de finitions. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : Président : LUDIER Marc Laurent Luc modification le 02 Novembre 2015 - Modification : Modification de la dénomination. Modification du capital. Modification du nom commercial. Modification de l'activité. Modification de représentant..
- vendredi 10 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société M.S.A- mardi 15 septembre 2015 : Fermé
1 RUE DES ORMES 91530 SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE - jeudi 01 novembre 2018 : Ouvert
2 AV DU QUEBEC 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE - jeudi 05 avril 2018 : Ouvert
11 RUE DE LA ROCHE TURPIN 91640 FONTENAY-LES-BRIIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société M.S.A- ROBIN FREDERIC : 6 RUE DE NIEDERVISSE 57220 OBERVISSE
- SCHMIEDER ERIC : 23 FG DES VOSGES 68700 CERNAY
- DEMETRIO : 6 ALL DE LA DAME 74200 THONON-LES-BAINS
- ENR-STORE : 48 RUE CLAUDE BALBASTRE 34070 MONTPELLIER
- EURO CORPS PLUS : 4 RUE BOTZARIS 75019 PARIS 19
- GDI PLOMBERIE CHAUFFAGE : 13 RUE DE LA REPUBLIQUE 76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
- NRJ.MULTI-SERVICES : 6 RUE LIEUTENANT-COLONEL DAGNAUX 57685 AUGNY
- PACARY CHAUFFAGE : 1 RTE LE VAL LA BELLE 50860 MOYON VILLAGES
- RENOVAL' ART : 18 RUE DE LA ROCHETTE 07300 SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
- SAMUEL VINCENT : HAM DE SURY 58270 SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES
- SARL AQUATHERMIE : 21 ALL DU RUISSEAU 38640 CLAIX
- SARL HERVE WIART : 6 RUE DE BOHAIN 02110 BRANCOURT-LE-GRAND
- SAS JOEL TARDIEU : RUE HENRI RASSEMUSSE 15100 SAINT-FLOUR
- SC CHAIGNEAU : 102 BD DE STRASBOURG 49300 CHOLET
- SIX M ENERGIE : 16 RUE PAUL SABATIER 71100 CHALON-SUR-SAONE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société M.S.A- CONREUR DIDIER : 5 RUE DU CLOS DES VIGNES 91640 JANVRY
- EL MASSIOUI NORA : 8 RUE DES NENUPHARS 91640 BRIIS-SOUS-FORGES
- MERCIER SEBASTIEN : 8 RUE DU BON PUITS 91640 FONTENAY-LES-BRIIS
- VERRECCHIA BRUNO : 330 RUE COUDRAY 91640 BRIIS-SOUS-FORGES
- ASSURANCES JCG : 35 CHE VERT 91640 BRIIS-SOUS-FORGES
- CAROLE : 1 RUE DE LA PREDECELLE 91640 VAUGRIGNEUSE
- HUA : 8 PL LIBERATION 91640 BRIIS-SOUS-FORGES
- IRC BATIMENT : 245 RUE MARCEL QUINET 91640 BRIIS-SOUS-FORGES
- LES CLOSEAUX : 9 RUE DE LA VALLEE VIOLETTE 91640 FONTENAY-LES-BRIIS
- LILIJO : 11 ALL DES MERISIERS 91640 JANVRY
- MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE : PL DE LA MAIRIE 91640 BRIIS-SOUS-FORGES
- S V MONTAGE : ZONE D ACTIVITE DU BEL AIR 91640 FONTENAY-LES-BRIIS
- SARL BEL AIR BATIMENT : 4 RUE DE LA ROCHE TURPIN 91640 FONTENAY-LES-BRIIS
- TENNIS CLUB BRIIS SOUS FORGES : MAIRIE DE BRIIS 91640 BRIIS-SOUS-FORGES
- UNION SPORTIVE FONTENOISE : 91640 FONTENAY-LES-BRIIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société M.S.ARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives