LAUDREN GAILLARD
Présentation générale de LAUDREN GAILLARD
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LAUDREN GAILLARD et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LAUDREN GAILLARD est situé au 45 RUE PIERRE EMILE LESACQ 95110 SANNOIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 février 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 800129603 au greffe de
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.22A ( Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.22A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux), les activités sont :
- - installations d'extinction automatique d'incendie
- - l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- - l'installation de conduits
- - l'installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d'incendie armés)
- - l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses
- - plomberie et appareils sanitaires
- - réseaux de distribution d'eau et de gaz
Mais exclus
- - le traitement de l'eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf37.00Z)
Chiffre d’affaire
LAUDREN GAILLARD à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 94 522.00 € pour un résultat de -2 007.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
LAUDREN GAILLARD est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si LAUDREN GAILLARD est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR49800129603
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LAUDREN GAILLARD de part son activité de 43.22A ( Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (44.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (39.8% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (8.5% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LAUDREN GAILLARD
- 2018-06-12 : Liquidateur : LAUDREN Gerome, Guy, Gilbert modification le 08 Juin 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LAUDREN GAILLARD et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LAUDREN GAILLARD |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 800129603 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2014-02-01 : samedi 01 février 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation |
Activite | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Synonyme | plombier, installateur de gaz |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LAUDREN GAILLARD- 110
2017 | 43 322.00 | 32 581.00 |
2016 | 10 741.00 | 33 092.00 |
2017 | 5 000.00 |
2016 | 5 000.00 |
2017 | 25 204.00 |
2016 | 21 561.00 |
2017 | 32 581.00 |
2016 | 33 092.00 |
2017 | 94 522.00 |
2016 | 61 272.00 |
2017 | -2 007.00 |
2016 | 4 685.00 |
2017 | -4 154.00 |
2016 | 341.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LAUDREN GAILLARD- samedi 01 février 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/02/2014N° RCS : 800129603 - Dénomination : LAUDREN GAILLARD - Adresse : - Activité : plomberie chauffage. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000.00 EUR - Administration : Gérant : LAUDREN Gerome, Guy, Gilbert
- mercredi 16 septembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 15 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 09 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 12 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180110 publié le 12/06/2018Annonce n° 1141 N° RCS : 800129603 - Dénomination : LAUDREN GAILLARD - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Liquidateur : LAUDREN Gerome, Guy, Gilbert modification le 08 Juin 2018 - Modification : Dissolution de la société.
- mardi 18 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 11 mars 2020: Jugement
Bodacc A publié le 11/03/2020Annonce n° 2158 N° RCS : 800129603 - Dénomination : LAUDREN GAILLARD 45 rue Pierre Émile Lesacq 95110 Sannois plomberie chauffage. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 20 février 2020, désignant liquidateur Selarl Mmj prise en la personne de Me Aymeric Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.Nature de la procédure d'insolvabilité : non concerné. - Nature : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LAUDREN GAILLARD- lundi 02 mars 2020 : Ouvert
45 RUE PIERRE EMILE LESACQ 95110 SANNOIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LAUDREN GAILLARD- DE CARVALHO SABINO : 5 RUE TOUR DE SAULT 64100 BAYONNE
- DE SA TAVARES RUI MANUEL : 8 AV VELASQUEZ 75008 PARIS 8
- EQUOY OLIVIER : 7 RUE DE LA VIERGE 25360 GONSANS
- ROUGERON NICOLAS : 1 CHE DU GRAVIER 03300 CUSSET
- SEGARRA JEREMY : 37 IMP DES CHENES VERTS 34380 VIOLS-LE-FORT
- VASSALO DANIEL : 7 AV CYRILLE BESSET 06100 NICE
- A.B.N. SERVICES : 381 RUE BLAISE PASCAL 07500 GUILHERAND-GRANGES
- ACTION PLOMBERIE : 84 RUE MOSLARD 92700 COLOMBES
- APICC-64 : 15 CHE DU MOULIN CASSOU 64360 MONEIN
- DPS : FONTERNE 87220 AUREIL
- LA CENEENNE SARL : 38 RUE GASTON DOLBEAU 85710 BOIS-DE-CENE
- LESPRIT REIGNER : 4 RUE LE DANTEC 35200 RENNES
- PELLET FRERES : 27 RUE JACQUES MONOD 69120 VAULX-EN-VELIN
- SANITOUT PLOMBERIE : 1 ALL JOSEPHINE 93130 NOISY-LE-SEC
- SARL MULTI CONNEXIONS : 144 RUE DU GRENACHE 84660 MAUBEC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LAUDREN GAILLARD- AHLONSOU ENAGNON : 9 RUE DES LOGES 95110 SANNOIS
- BAI FAN : 10 PROMENADE DES DEUX PUITS 95110 SANNOIS
- BEHZADI ELODIE : 2 AV DE LA SOURCE 95110 SANNOIS
- BERHIL MOUNIR : 3 RUE ALFRED DELACOUX 95110 SANNOIS
- BOISCO MAXIME : 138 BD CHARLES DE GAULLE 95110 SANNOIS
- FOURNIER JULIEN : 6 RUE CARNOT 95110 SANNOIS
- HSOUSSOU BAHCINE : 104 BD MAURICE BERTEAUX 95110 SANNOIS
- ASSOCIATION INTEMFESTIF : 35 RUE DU MARECHAL JOFFRE 95110 SANNOIS
- FONDASOLS : 1 RUE ROBERT BELLEC 95110 SANNOIS
- GURU EXOTIQUE : 5 ALL JEAN LI SEN LIE 95110 SANNOIS
- KRAV MAGA PROTECTION : 15 RUE DU HUIT MAI 1945 95110 SANNOIS
- LA CHAVILLOISE : 6 BD CHARLES DE GAULLE 95110 SANNOIS
- LE BON PRIMEUR : 11 PROMENADE DES DEUX PUITS 95110 SANNOIS
- SCI 31 RUE D'AMIENS : 31 RUE D AMIENS 95110 SANNOIS
- SYND COPR DU 37 BD CHARLES DE GAULLE : 37 BD CHARLES DE GAULLE 95110 SANNOIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LAUDREN GAILLARDRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives