VALIS 33
Présentation générale de VALIS 33
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VALIS 33 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VALIS 33 est situé au 52 RUE SOLLE 33200 BORDEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 mai 2015 et qui est immatriculée sous le numéro 811279413 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.29A ( Travaux d'isolation)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'isolation
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.29A (Travaux d'isolation), les activités sont :
- - les travaux d'isolation thermique, acoustique et antivibrations
Chiffre d’affaire
VALIS 33 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
VALIS 33 est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si VALIS 33 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96811279413
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VALIS 33 de part son activité de 43.29A ( Travaux d'isolation) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (56.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (24% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (10.9% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (3.4% des salariés)
- 00804 : VRP (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société VALIS 33
- 2018-04-22 : Gérant : TAUZY Sylvie Anne en fonction le 19 Avril 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VALIS 33 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VALIS 33 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 811279413 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2015-05-01 : vendredi 01 mai 2015 |
Activité principale de l'unité légale | 43.29A : Travaux d'isolation |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation |
Activite | Travaux d'isolation |
Synonyme | isolation |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VALIS 33Il n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VALIS 33- vendredi 01 mai 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/05/2015N° RCS : 811279413 - Dénomination : VALIS 33 - Adresse : - Activité : isolation liée a la rénovation énergétique de l'habitat chauffage plomberie menuiserie bilan énergétique. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000.00 EUR - Administration : Gérant : VIAUD Laurent Romain
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 09 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170109 publié le 09/06/2017Annonce n° 758 N° RCS : 811279413 - Dénomination : VALIS 33 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- samedi 22 juillet 2017: Depot des comptes
- dimanche 22 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180078 publié le 22/04/2018Annonce n° 571 N° RCS : 811279413 - Dénomination : VALIS 33 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : TAUZY Sylvie Anne en fonction le 19 Avril 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 09 avril 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VALIS 33- lundi 01 mai 2017 : Fermé
19 RUE GENSAN 33000 BORDEAUX - mardi 02 janvier 2018 : Ouvert
52 RUE SOLLE 33200 BORDEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VALIS 33- BENITAH RUBEN : 2 ALL DE LA POMMERAIE 91570 BIEVRES
- CANGY CLIFFORD : 5 RUE DU SENECHAL 32000 AUCH
- DUPASQUIER REMI : RTE DES JYRONDELLES 71960 PRISSE
- HIBON CHRISTIAN : 47 AV DU MONT CAPITOLIN 83600 FREJUS
- VIET PATRICK : 9 RUE DE LA ROCHE 36110 BAUDRES
- VILNA OLIVIER : RESIDENCE THORAILLES 97215 RIVIERE-SALEE
- 2 PI - LES 2 PLAQUISTES - PEINTRE - ISOLATION : 1175 RTE D'AVIGNON 13090 AIX-EN-PROVENCE
- C.D.P. ISOLATION : 4 RUE PORTE BAUSSENQUE 13002 MARSEILLE 2
- CKB : 20 AV DU HUIT MAI 1945 13127 VITROLLES
- ECOTHERMIC : 1 RUE DU PRE MONGEAL 15000 AURILLAC
- HEAT COMFORT : 2 ALL DU LEVANT 34970 LATTES
- ISOL 71 : ZONE INDUS DE LA GARENNE 71880 CHATENOY-LE-ROYAL
- ISOTOV : 3 AV CHARLES DE GAULLE 94470 BOISSY-SAINT-LEGER
- M L K SARL : 23 RUE DE WISSEMBOURG 67210 OBERNAI
- PROJECT'ISO : 7 CRS DE LA METAIRIE 61250 DAMIGNY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VALIS 33- BABON CHARLOTTE : 112 RUE MESTRE 33200 BORDEAUX
- MOREL SANDRINE : 11 AV LOUIS BARTHOU 33200 BORDEAUX
- ROCHE DIDIER : 1 IMP GAUGUIN 33200 BORDEAUX
- VALLET ISABELLE : 42 RUE CLERAMBAULT 33200 BORDEAUX
- WOILLE HUGO : 162 AV EYSINES 33200 BORDEAUX
- ASS AMIS DE L'ORGUE DE SAINT-AUGUSTIN : 182 AV DE LA REPUBLIQUE 33200 BORDEAUX
- BANDE A PART : 23 RUE DE LA TOUR D'AUVERGNE 33200 BORDEAUX
- KANOU : 48 AV DU JEU DE PAUME 33200 BORDEAUX
- PROX NETTOYAGES : 20 RUE BERNARD CARMOUZE 33200 BORDEAUX
- SCI DE L ESTUAIRE : 1 PL DES TRIDONS 33200 BORDEAUX
- SCI DOMUS DARQUEYNA : 54 AV CARNOT 33200 BORDEAUX
- SCI SAINTE ELISABETH : 13 RUE PERINOT 33200 BORDEAUX
- SCI TY KENTA : 42 RUE DU BOCAGE 33200 BORDEAUX
- STIGUI : 128 RUE ETCHENIQUE 33200 BORDEAUX
- ZOREL : 54 RUE MARECHAL GALLIENI 33200 BORDEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VALIS 33Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives