CATALYSS SAS
Présentation générale de CATALYSS SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CATALYSS SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CATALYSS SAS est situé au 41 AV CHARLES JOANNON 13540 AIX-EN-PROVENCE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 02 janvier 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 815248265 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 72.19Z ( Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles)
L'activité déclarée au greffe est : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 72.19Z (Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles), les activités sont :
- - la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie :
- - recherche-développement en sciences naturelles
- - recherche-développement en ingénierie et technologie
- - recherche-développement en sciences médicales
- - recherche-développement en agronomie
- - recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et ingénierie
Chiffre d’affaire
CATALYSS SAS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
CATALYSS SAS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si CATALYSS SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96815248265
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CATALYSS SAS de part son activité de 72.19Z ( Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CATALYSS SAS
- 2017-03-16 : Président : SEGUY Christophe en fonction le 15 Décembre 2015 ; Directeur général : SEGUY Florent modification le 13 Mars 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CATALYSS SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CATALYSS SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 815248265 00044 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2016-01-02 : samedi 02 janvier 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 72.19Z : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Recherche-développement scientifique |
Division | Recherche-développement en sciences physiques et naturelles |
Activite | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
Synonyme | chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CATALYSS SASIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CATALYSS SAS- samedi 02 janvier 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 02/01/2016N° RCS : 815248265 - Dénomination : CATALYSS SAS - Adresse : - Activité : recherche et développement en fabrication digitale, actions de formations, services, conseils en matière d'ingénierie, en conception et de fabrication digitale. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Président : SEGUY Christophe Directeur général : PERRET Maxime Directeur général : SEGUY Florent
- jeudi 16 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170053 publié le 16/03/2017Annonce n° 2100 N° RCS : 815248265 - Dénomination : CATALYSS SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SEGUY Christophe en fonction le 15 Décembre 2015 ; Directeur général : SEGUY Florent modification le 13 Mars 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 31 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 09 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170215 publié le 09/11/2017Annonce n° 1418 N° RCS : 815248265 - Dénomination : CATALYSS SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- mardi 19 juin 2018: Depot des comptes
- jeudi 27 juin 2019: Depot des comptes
- dimanche 27 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CATALYSS SAS- vendredi 22 septembre 2017 : Fermé
364 AV DE LA REPUBLIQUE 83000 TOULON - lundi 12 novembre 2018 : Fermé
AV DE LA MER 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER - samedi 01 août 2020 : Fermé
6 RUE DOCTEUR ANDRE CHAIX 38300 BOURGOIN-JALLIEU - samedi 01 août 2020 : Ouvert
41 AV CHARLES JOANNON 13540 AIX-EN-PROVENCE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CATALYSS SAS- JUN RAPHAEL : 319 RTE DU MOULIN VIEUX 40170 LEVIGNACQ
- LEONARD LILIAN : 117 AV DU COLONEL FABIEN 94800 VILLEJUIF
- SOUK ABDALLAH : 13 CRS JACQUES CHABAN DELMAS 77500 CHELLES
- ASS ADERMA LABO NEUROSCIENCE : 1 PL DE VERDUN 59000 LILLE
- ASSO RECHER NEURO IMAGERIE GUI CHAULIAC : 80 AV AUGUSTIN FLICHE 34090 MONTPELLIER
- ASSOCIATION ASPIC : 83 BD DE L HOPITAL 75013 PARIS 13
- ASSOCIATION FRANCAISE D'HISTOTECHNOLOGIE : CENTRE DE RECHERCHE 37530 POCE-SUR-CISSE
- ATMOSR : IMP DES LOTIERS 13710 FUVEAU
- CENTRE DE RECHERCHE HOPITAL PELLEGRIN ENFANTS CHU BORDEAUX (CEDRE) : PL AMELIE RABA LEON 33000 BORDEAUX
- HF COM : 24 RUE DU MONTCET 02600 PUISEUX-EN-RETZ
- IFV SERVICES : L ESPIGUETTE 30240 LE GRAU-DU-ROI
- INSTI FORMAT RECHERCHES APPLI SCIEN NATU : 139 RUE DU FAUBOURG DE HEM 80000 AMIENS
- LAYONS DE LA RECHERCHE : 2 LOT PACHECO 97300 CAYENNE
- ORGANES TISSUS REGENERATION REPARATION REMPLACEMENT : 4 RUE FRANCAISE 75001 PARIS 1
- SOC FRANC MINERAL CRISTALLOGRA : 4 PL JUSSIEU 75005 PARIS 5
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CATALYSS SAS- BARRA MICHEL : PUYRICARD 13540 AIX-EN-PROVENCE
- CHOPIN ARTHUR : 775 AV DE LA TOULOUBRE 13540 AIX-EN-PROVENCE
- GIRARD HENRY : PONTES 13540 AIX-EN-PROVENCE
- HELLOUIN DE CENIVAL ALEXIS : 30 RUE MAITRE PELOUTIER 13540 AIX-EN-PROVENCE
- KACHOURI LISA : 130 CHE CARRAIRE DES TRUILLAS 13540 AIX-EN-PROVENCE
- MELLON JEAN LOUIS : 4640 RTE DU PUY STE REPARADE 13540 AIX-EN-PROVENCE
- PETIT PAULINE : 385 CHE DE LA BEDOULE 13540 AIX-EN-PROVENCE
- PRINCIPE HUGO : 1500 CHE DE LA FAUCHONNE 13540 AIX-EN-PROVENCE
- GENERATION CC : 215 RUE DE LA COQUILLADE 13540 AIX-EN-PROVENCE
- GFA CHATEAU DES GAVELLES : PUYRICARD 13540 AIX-EN-PROVENCE
- KALYMNOS 3 : 70 RUE DE LA COQUILLADE 13540 AIX-EN-PROVENCE
- LA VALERIANE : 4640 RTE DU PUY STE REPARADE 13540 AIX-EN-PROVENCE
- S.M.P : 250 RTE DES VENDANGES 13540 AIX-EN-PROVENCE
- SARL THIERRY GABILLAS : 785 CHE DE MALIVERNY 13540 AIX-EN-PROVENCE
- SCI STONE AIX LES BAINS : 8 BD DE CARELLE PUYRICARD 13540 AIX-EN-PROVENCE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CATALYSS SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives