ENALEES
Présentation générale de ENALEES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ENALEES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ENALEES est situé au 5 RUE HENRI DESBRUERES 91000 EVRY-COURCOURONNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 janvier 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 815288469 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.12B ( Ingénierie, études techniques)
L'activité déclarée au greffe est : Ingénierie, études techniques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.12B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- - conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- - l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- - l'information cartographique et spatiale
- - les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- - les études géophysiques, géologiques et sismiques
- - les services de gestion de projets de constructions
- - machines, processus et sites industriels
- - projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- - projets de gestion de l'eau
Mais exclus
- - la photographie aérienne (cf74.20Z)
- - le design industriel (cf74.10Z)
- - le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- - les activités d'architecture (cf71.11Z)
- - les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- - les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- - les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
- - les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
Chiffre d’affaire
ENALEES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
ENALEES est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ENALEES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40815288469
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ENALEES de part son activité de 71.12B ( Ingénierie, études techniques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (74.2% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (8.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (15.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ENALEES
- 2016-06-19 : Président : THIERY Laurent Alain en fonction le 16 Décembre 2015 Directeur général : BOROWIEC Frédérique Evelyne en fonction le 15 Juin 2016
- 2016-09-30 : Président : THIERY Laurent Alain en fonction le 16 Décembre 2015 Directeur général : BOROWIEC Frédérique Evelyne en fonction le 15 Juin 2016 Directeur général : DE GRAAFF Michaël en fonction le 27 Septembre 2016
- 2018-03-04 : Président : THIERY Laurent Alain en fonction le 16 Décembre 2015 ; Directeur général : BOROWIEC Frédérique Evelyne en fonction le 15 Juin 2016
- 2018-12-06 : Président : THIERY Laurent Alain en fonction le 16 Décembre 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ENALEES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ENALEES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 815288469 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2016-01-01 : vendredi 01 janvier 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Ingénierie, études techniques |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ENALEESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ENALEES- dimanche 19 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160120 publié le 19/06/2016Annonce n° 1487 N° RCS : 815288469 - Dénomination : ENALEES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1268.00 EUR - Administration : Président : THIERY Laurent Alain en fonction le 16 Décembre 2015 Directeur général : BOROWIEC Frédérique Evelyne en fonction le 15 Juin 2016 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant. Modification du capital..
- vendredi 30 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160192 publié le 30/09/2016Annonce n° 2558 N° RCS : 815288469 - Dénomination : ENALEES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1323.00 EUR - Administration : Président : THIERY Laurent Alain en fonction le 16 Décembre 2015 Directeur général : BOROWIEC Frédérique Evelyne en fonction le 15 Juin 2016 Directeur général : DE GRAAFF Michaël en fonction le 27 Septembre 2016 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant..
- vendredi 19 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170096 publié le 19/05/2017Annonce n° 2713 N° RCS : 815288469 - Dénomination : ENALEES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1432.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- vendredi 07 juillet 2017: Depot des comptes
- dimanche 04 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180044 publié le 04/03/2018Annonce n° 1629 N° RCS : 815288469 - Dénomination : ENALEES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1481.00 EUR - Administration : Président : THIERY Laurent Alain en fonction le 16 Décembre 2015 ; Directeur général : BOROWIEC Frédérique Evelyne en fonction le 15 Juin 2016 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- mardi 06 novembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 06 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180233 publié le 06/12/2018Annonce n° 4806 N° RCS : 815288469 - Dénomination : ENALEES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1559.00 EUR - Administration : Président : THIERY Laurent Alain en fonction le 16 Décembre 2015 - Modification : Modification du capital.Modification de représentant.
- vendredi 08 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190028 publié le 08/02/2019Annonce n° 900 N° RCS : 815288469 - Dénomination : ENALEES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1665.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 21 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190097 publié le 21/05/2019Annonce n° 2326 N° RCS : 815288469 - Dénomination : ENALEES La recherche, le développement, la production et commercialisation de réactifs, et d'insruments et de services à usage de diagnostics in vitro. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1777.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
- mardi 04 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200024 publié le 04/02/2020Annonce n° 3011 N° RCS : 815288469 - Dénomination : ENALEES La recherche, le développement, la production et commercialisation de réactifs, et d'insruments et de services à usage de diagnostics in vitro. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2016.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
- mardi 23 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210057 publié le 23/03/2021Annonce n° 3449 N° RCS : 815288469 - Dénomination : ENALEES La recherche, le développement, la production et commercialisation de réactifs, et d'insruments et de services à usage de diagnostics in vitro. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2201.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ENALEES- mercredi 15 juin 2016 : Fermé
38 RTE DE GIRONVILLE 91490 MILLY-LA-FORET - vendredi 27 mai 2016 : Ouvert
5 RUE HENRI DESBRUERES 91000 EVRY-COURCOURONNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ENALEES- GRANGE ARMAND MARIUS NOEL : 31 RUE LOUIS BLERIOT 69780 MIONS
- MALLOFRE SERGE : 8 RUE D ITALIE 13006 MARSEILLE 6
- MARTIN ALEXIS : ZA MASQUERE 31220 CAZERES
- PASSET FREDERIC : 2 RUE DES FRERES POUSSIGUES 30250 SOMMIERES
- ROQUES FABIEN : 4 RUE AUNIER 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- TOSUN ILKER : 7 IMP DES VERGERS 54700 BLENOD-LES-PONT-À-MOUSSON
- ATELIER JTF : 19 RUE DU FEING DES LOGES 88120 VAGNEY
- B.G. CONCEPT : 1 QUAI SADI CARNOT 55000 BAR-LE-DUC
- DAVELE : 2 PL PIERRE VIALA 34000 MONTPELLIER
- MONARCH AGENCEMENT : 29 RUE DU BOIS GALON 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- SICA D'HABITAT RURAL DU RHONE ET DE LA LOIRE : 94 PLACETTE DU COLOMBIER 69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
- SOC D'ETUDE RECHERCHES EGIDE : RTE DU PECQ 78600 LE MESNIL-LE-ROI
- THEOREME INGENIERIE : 12 RUE GAMBETTA 60110 MERU
- WATT & C INGENIERIE : 19 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- WAVES ENGINEERING : LIEU-DIT LES BOYERS 45220 CHUELLES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ENALEES- FOSSEY FRANCK : 4 PL CAMILLE GUERIN 91000 EVRY-COURCOURONNES
- JULLIEN HERVE : 99 RUE HENRI ROCHEFORT 91000 EVRY-COURCOURONNES
- MPIKA MITORI MODESTE GUY CYRILLE : 24 RUE DE L'ORGE 91000 EVRY-COURCOURONNES
- NIEZCOCKI PIERRE : 411 SQ JACQUES PREVERT 91000 EVRY-COURCOURONNES
- PAGNEUX FREDERIC : BD FRANCOIS MITTERRAND 91000 EVRY-COURCOURONNES
- SEU DEHO : 3 SQ EUGENE VARLIN 91000 EVRY-COURCOURONNES
- WANET ADELETTE : 203 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 91000 EVRY-COURCOURONNES
- ASS PICOMETRE : 21 AV DU DOCTEUR JONES 91000 EVRY-COURCOURONNES
- ASSOCIATION DES AMIS DU COQ (AC) : 1 RUE DESCARTES 91000 EVRY-COURCOURONNES
- H.ALT ENTREPRISE : 14 PL DES TERRASSES DE L AGORA 91000 EVRY-COURCOURONNES
- HOST MY WEB : 14 PL DES TERRASSES DE L AGORA 91000 EVRY-COURCOURONNES
- L ARPEGE : 34 ALL JEAN ROSTAND 91000 EVRY-COURCOURONNES
- MOMSA : 208 RUE ROSENBERG 91000 EVRY-COURCOURONNES
- SUN'DAY : 23 CRS BLAISE PASCAL 91000 EVRY-COURCOURONNES
- TIMOTECH : 7 BD DES COQUIBUS 91000 EVRY-COURCOURONNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ENALEESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives