ZARMIG
Présentation générale de ZARMIG
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ZARMIG et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ZARMIG est situé au 34 RUE JEAN JAURES 95400 ARNOUVILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 30 janvier 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 818193419 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.69C ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.69C (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services), les activités sont :
- - le commerce de gros de machines et équipements utilisés dans le commerce et les services
Chiffre d’affaire
ZARMIG à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 900 992.00 € pour un résultat de 39 975.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
ZARMIG est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ZARMIG est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR22818193419
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ZARMIG de part son activité de 46.69C ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services) sont :
- 00573 : Commerces de gros (55.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (9.1% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (3.8% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (3.7% des salariés)
- 01412 : Installation aéraulique frigorifique et thermique (2.8% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (2.1% des salariés)
- 00804 : VRP (2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (18.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ZARMIG
- 2016-10-31 : Président : GECER Arman en fonction le 04 Février 2016 ; Directeur général : TOKUR Massis en fonction le 04 Février 2016 ; Directeur général délégué : GASPAR Nubar en fonction le 26 Octobre 2016
- 2018-12-16 : Président : GECER Arman en fonction le 04 Février 2016 ; Directeur général : TOKUR Massis en fonction le 04 Février 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ZARMIG et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ZARMIG |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 818193419 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2016-01-30 : samedi 30 janvier 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 46.69C : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'autres équipements industriels |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures pour le commerce, vendeur de fournitures pour le commerce en gros, grossiste en équipement pour le commerce, vendeur d'équipement pour le commerce en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ZARMIG- CO
2019 | 403 458.00 | 394 430.00 |
2018 | 9 028.00 | 175 906.00 |
2019 | 30 000.00 |
2018 | 30 000.00 |
2019 | 33 738.00 |
2018 | 31 254.00 |
2019 | 394 430.00 |
2018 | 175 906.00 |
2019 | 900 992.00 | 900 992.00 |
2018 | 401 254.00 |
2019 | 39 975.00 |
2018 | 36 580.00 |
2019 | 33 738.00 |
2018 | 31 254.00 |
2019 | 222 878.00 |
2018 | 222 878.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ZARMIG- samedi 30 janvier 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 30/01/2016N° RCS : 818193419 - Dénomination : ZARMIG - Adresse : - Activité : traiteur et organisation de réceptions tous types de restauration sans alcool pour toutes les activités. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000.00 EUR - Administration : Président : GECER Arman Directeur général : TOKUR Massis
- lundi 31 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160213 publié le 31/10/2016Annonce n° 1535 N° RCS : 818193419 - Dénomination : ZARMIG achat vente import export de tout mobilier matériel et accessoire destine aux professionnels de la restauration. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GECER Arman en fonction le 04 Février 2016 ; Directeur général : TOKUR Massis en fonction le 04 Février 2016 ; Directeur général délégué : GASPAR Nubar en fonction le 26 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant. Modification de l'adresse du siège. Modification du nom commercial. Modification de l'activité..
- jeudi 07 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180107 publié le 07/06/2018Annonce n° 3667 N° RCS : 818193419 - Dénomination : ZARMIG achat, vente, installation, dépannage de cuisines professionnelles, équipements thermiques, Climatisations et tout matériel et fourniture du bâtiment, travaux de rénovation et aménagement intérieur. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- mardi 18 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 18 septembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 16 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180240 publié le 16/12/2018Annonce n° 2233 N° RCS : 818193419 - Dénomination : ZARMIG - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 30000.00 EUR - Administration : Président : GECER Arman en fonction le 04 Février 2016 ; Directeur général : TOKUR Massis en fonction le 04 Février 2016 - Modification : Modification du capital.Modification de représentant.Suppression du nom commercial.
- mardi 05 février 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ZARMIG- lundi 10 octobre 2016 : Fermé
117 AV PIERRE SEMARD 95400 VILLIERS-LE-BEL - jeudi 02 janvier 2020 : Ouvert
34 RUE JEAN JAURES 95400 ARNOUVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ZARMIG- BAIKECHE WAEL : 9039 RUE DES ECHARNEAUX 42400 SAINT-CHAMOND
- TOMAS PINTO SILVA MANUEL : 27 RUE DE DETTWILLER 68580 STRUETH
- CASTELEYN 3 G DUNKERQUE : 49 RTE DE BERGUES 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
- EVOLUTION : RTE DEPARTEMENTALE 33 08440 LUMES
- GREEN FACTOR : 36 AV DES ALIZES 81600 GAILLAC
- HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN : POSTFACH 102940
- LA GODAILLE : 31 RUE DU GENERAL DE GAULLE 97429 PETITE-ILE
- PACK EMBAL : 19 RUE DES HAUTS GRAVIERS 91360 EPINAY-SUR-ORGE
- SARL P.E.J : 21 RUE DU 8 MAI 1945 94470 BOISSY-SAINT-LEGER
- SARL VACHON STEPHANE : 30 RTE DE FEURS 69770 CHAMBOST-LONGESSAIGNE
- SIGNODE FINLAND OY : 21250 MASKU
- SOCIETE DE VENTELLERIE POMPAGE ET HYDRAULIQUE : 30 BD DE VERDUN 97200 FORT-DE-FRANCE
- SOCIETE RIVOAL LORIENT : RUE DENIS PAPIN 56600 LANESTER
- SOLUTIONS CONSEILS : 245 RUE HENRI BECQUEREL 04100 MANOSQUE
- TEKSO FRANCE : 8 RUE DU LONG FOIN 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ZARMIG- DALOUBEIX MURIEL : 2 LE GELINIER 95400 VILLIERS-LE-BEL
- HADJ MESSAOUD YASSINE : 11 RUE DUBARLE 95400 ARNOUVILLE
- IBRAHIM MEDHAT : 1 PL DE L ECOLE 95400 VILLIERS-LE-BEL
- MARGARYAN ARMEN : 25 RUE MISSAK MANOUCHIAN 95400 ARNOUVILLE
- MENIDIOH AIDE : 13 ALL PIERRE CORNEILLE 95400 VILLIERS-LE-BEL
- SAYHAN GOKMEN : 3 AV CHARLES PEGUY 95400 VILLIERS-LE-BEL
- TABOUBI SOUMAYA : 54 RUE SCRIBE 95400 VILLIERS-LE-BEL
- TEBOUL PROSPER : 8 PL MAILLOL 95400 VILLIERS-LE-BEL
- ASS LES CAPUCINES DE VILLIERS LE BEL : 19 LES GALOPINS 95400 VILLIERS-LE-BEL
- DUKE CLUB DE FRANCE : 60 RUE DE PARIS 95400 VILLIERS-LE-BEL
- ETOILE DE MARLY : 17 RUE CLAUDE BIGEL 95400 ARNOUVILLE
- ILAN : 34 RUE JEAN JAURES 95400 ARNOUVILLE
- OZ VIP : 32 RUE CONSTANTINE 95400 ARNOUVILLE
- SCI DU 18-20 RUE DE LA BUTTE PINSON : 7 RUE DE L OISE 95400 ARNOUVILLE
- SOSIN : 158 RUE JEAN JAURES 95400 ARNOUVILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ZARMIGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives