MPITS 3
Présentation générale de MPITS 3
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MPITS 3 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MPITS 3 est situé au 17 RUE GALILEE 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 11 mars 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 819129511 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 13 208 244,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : acquérir et détenir des actifs immobiliers, prendre, détenir, gérer toutes participations minoritaires ou majoritaires dans les entreprises françaises ou étrangères de toute nature.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
MPITS 3 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 778 281.00 € pour un résultat de -238 748.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
MPITS 3 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MPITS 3 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR51819129511
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MPITS 3 de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bossy, jean-françois ;
- denis paulina
- fridrici fabien
- fridrici, fabien
- khaldi abed
- lawrence, stephen ;
- petrov, kiril
- pricewaterhousecoopers audit
- schori, benjamin ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société MPITS 3
- 2018-07-12 : Gérant partant : Lawrence, Stephen ; nomination du Gérant : Bossy, Jean-François ; nomination du Gérant : Petrov, Kiril
- 2019-04-12 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- 2020-05-13 : Gérant partant : Schori, Benjamin ; nomination du Gérant : Fridrici, Fabien
- 2021-01-05 : Gérant : Denis Paulina ; Gérant : Khaldi Abed ; Gérant : Fridrici Fabien ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- denis paulina :
- 2021-01-26 : MPITS 21 SCI (812673598)
- 2021-01-24 : MPITS 22 SCI (812673606)
- 2021-01-24 : MPITS 1 SCI (804719607)
- 2021-01-07 : FONCIERE TRINITE VINGT ET UN (412799116)
- 2021-01-07 : FONCIERE TRINITE DIX NEUF (409221843)
- 2021-01-06 : MPITS 2 SCI (810430983)
- 2021-01-05 : DIGEM (492803176)
- 2021-01-05 : IF THREE LOG 1 (824081160)
- 2021-01-05 : ABERVEST (509498952)
- 2021-01-05 : MPITS 23 (493026496)
- 2021-01-02 : INDUSTRIAL SECURITIES ONNAING SAS (482050572)
- 2021-01-02 : SARL INNOVALISSES (488817586)
- 2021-01-02 : S.L.P.1. (484756135)
- 2021-01-02 : PANED (488817610)
- 1989-10-10 : DENIS PAULINA (352224000)
- fridrici fabien :
- 2021-01-26 : MPITS 21 SCI (812673598)
- 2021-01-24 : MPITS 22 SCI (812673606)
- 2021-01-24 : MPITS 1 SCI (804719607)
- 2021-01-07 : FONCIERE TRINITE VINGT ET UN (412799116)
- 2021-01-07 : FONCIERE TRINITE DIX NEUF (409221843)
- 2021-01-06 : MPITS 2 SCI (810430983)
- 2021-01-05 : DIGEM (492803176)
- 2021-01-05 : IF THREE LOG 1 (824081160)
- 2021-01-05 : ABERVEST (509498952)
- 2021-01-05 : MPITS 23 (493026496)
- 2021-01-02 : INDUSTRIAL SECURITIES ONNAING SAS (482050572)
- 2021-01-02 : SARL INNOVALISSES (488817586)
- 2021-01-02 : S.L.P.1. (484756135)
- 2021-01-02 : PANED (488817610)
- 2020-09-08 : MILEWAY FRANCE SAS (843951666)
- fridrici, fabien :
- 2020-05-13 : PANED (488817610)
- 2020-05-12 : MPITS 21 SCI (812673598)
- 2020-05-12 : SECURA (750314718)
- 2020-05-12 : IF THREE LOG 1 (824081160)
- 2020-05-12 : S.L.P.1. (484756135)
- 2020-05-12 : MPITS 2 SCI (810430983)
- 2020-05-12 : SCI ETCHE SALON (519534390)
- 2020-05-12 : MPITS 23 (493026496)
- 2020-05-12 : United France 2019 A2 Bidco III SCI (879427888)
- 2020-05-12 : MPITS 1 SCI (804719607)
- 2020-05-12 : SCI ETCHE ANGERS (531848596)
- 2020-05-12 : MPITS 22 SCI (812673606)
- 2020-05-12 : United France 2019 A2 Bidco II SCI (879427813)
- 2020-05-12 : INDUSTRIAL SECURITIES ONNAING SAS (482050572)
- 2020-05-12 : SARL INNOVALISSES (488817586)
- 2020-05-05 : ORGANA (538798018)
- 2020-04-26 : POMEROL LES VIGNES SNC (439435124)
- 2020-04-26 : DUBOIS-PILLET SNC (434597977)
- 2020-04-26 : LEBASQUE SNC (431406990)
- 2020-04-26 : CORTES SNC (431406909)
- khaldi abed :
- 2021-01-26 : MPITS 21 SCI (812673598)
- 2021-01-24 : MPITS 1 SCI (804719607)
- 2021-01-24 : MPITS 22 SCI (812673606)
- 2021-01-06 : MPITS 2 SCI (810430983)
- 2021-01-05 : ABERVEST (509498952)
- 2021-01-05 : IF THREE LOG 1 (824081160)
- 2021-01-05 : DIGEM (492803176)
- 2021-01-02 : INDUSTRIAL SECURITIES ONNAING SAS (482050572)
- 2021-01-02 : S.L.P.1. (484756135)
- 2021-01-02 : SARL INNOVALISSES (488817586)
- 2021-01-02 : PANED (488817610)
- 2020-09-08 : MILEWAY FRANCE SAS (843951666)
- petrov, kiril :
- 2020-03-19 : Lotus Bidco SNC (878024710)
- 2020-03-19 : SNC Flow Lille South (820847457)
- 2020-03-19 : SNC Flow Laval (820848125)
- 2020-01-15 : SCI LOTUS (798921953)
- 2019-01-24 : SCI Flow Argenteuil (820950574)
- 2018-08-16 : S.L.P.1. (484756135)
- 2018-08-14 : PANED (488817610)
- 2018-07-15 : MPIT FRANCE 1 SCI (809550700)
- 2018-07-13 : SARL INNOVALISSES (488817586)
- 2018-07-13 : INDUSTRIAL SECURITIES ONNAING SAS (482050572)
- 2018-07-13 : FONCIERE TRINITE DIX NEUF (409221843)
- 2018-07-12 : MPITS 22 SCI (812673606)
- 2018-07-12 : FONCIERE TRINITE VINGT ET UN (412799116)
- 2018-07-12 : MPITS 21 SCI (812673598)
- 2018-07-12 : MPITS 1 SCI (804719607)
- 2018-07-12 : IF THREE LOG 1 (824081160)
- 2018-07-11 : ABERVEST (509498952)
- 2018-07-11 : MPITS 23 (493026496)
- 2018-07-11 : ABERDONIA FRENCH PROPERTIES 1 SCI (822646725)
- 2018-07-11 : MPITS 2 SCI (810430983)
- pricewaterhousecoopers audit :
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : CrossQuantum (814770855)
- 2021-02-02 : CAROLINE 4 (493154140)
- 2021-01-31 : CAROLINE 6 (493154264)
- 2021-01-31 : LABORATOIRE PHYTO-ACTIF (377999347)
- 2021-01-31 : GROUPE SNI TERRITOIRE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE (751459769)
- 2021-01-29 : VINCI Energies France Cloud Builder (852535657)
- 2021-01-29 : La Plateforme Médicale (824456636)
- 2021-01-29 : ERMEWA INTERSERVICES (519114169)
- 2021-01-29 : GUIMA PALFINGER (846950442)
- 2021-01-29 : LABORATOIRES COLOPLAST (312328362)
- 2021-01-29 : EGIS PARKING (833415219)
- 2021-01-29 : SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE (410351118)
- 2021-01-29 : LES COTEAUX LAURENTINS (807473327)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. HAUT DU SAULE SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE HAUT DU SAULE (479915704)
- 2021-01-27 : PEGASE (883628877)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA SALESSE (494992423)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. DE LACOMBE (CENTRALE EOLIENNE D'ELECTRICITE DE LACOMBE) (538413154)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (494303852)
- 2021-01-27 : Mobility by Colas Service (830087607)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MPITS 3 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MPITS 3 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 819129511 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2016-03-11 : vendredi 11 mars 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MPITS 3- CO
2019 | 44 518 960.00 | 28 996 193.00 |
2018 | 15 522 767.00 | 30 199 073.00 |
2019 | 13 208 244.00 |
2018 | 13 208 244.00 |
2019 | -205 206.00 |
2018 | 2 397.00 |
2019 | 28 996 193.00 |
2018 | 30 199 073.00 |
2019 | 2 778 281.00 | 2 778 281.00 |
2018 | 3 742 110.00 |
2019 | -238 748.00 |
2018 | 2 397.00 |
2019 | -205 206.00 |
2018 | 2 397.00 |
2019 | 15 816 092.00 | 13 122 971.00 |
2018 | 1 889 827.00 | 803 294.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MPITS 3- vendredi 11 mars 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 11/03/2016N° RCS : 819129511 - Dénomination : MPITS 3 - Adresse : 17 rue Galilée 75116 Paris - Activité : Acquérir et détenir des actifs immobiliers, prendre, détenir, gérer toutes participations minoritaires ou majoritaires dans les entreprises françaises ou étrangères de toute nature. - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 12500 EUR - Administration : Gérant : Lawrence, Stephen.
- vendredi 06 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160090 publié le 06/05/2016Annonce n° 1340 N° RCS : 819129511 - Dénomination : MPITS 3 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 27330900 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 22 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180037 publié le 22/02/2018Annonce n° 2184 N° RCS : 819129511 - Dénomination : MPITS 3 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 4482267.6 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- jeudi 12 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180131 publié le 12/07/2018Annonce n° 1760 N° RCS : 819129511 - Dénomination : MPITS 3 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 4482267.6 EUR - Administration : Gérant partant : Lawrence, Stephen ; nomination du Gérant : Bossy, Jean-François ; nomination du Gérant : Petrov, Kiril - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- jeudi 20 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180179 publié le 20/09/2018Annonce n° 5007 N° RCS : 819129511 - Dénomination : MPITS 3 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 13208244.3 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 09 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 09 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 12 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190073 publié le 12/04/2019Annonce n° 1479 N° RCS : 819129511 - Dénomination : MPITS 3 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 13208244.3 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 28 juin 2019: Depot des comptes
- mercredi 13 mai 2020: Modification
Bodacc B n°20200092 publié le 13/05/2020Annonce n° 832 N° RCS : 819129511 - Dénomination : MPITS 3 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 13208244.3 EUR - Administration : Gérant partant : Schori, Benjamin ; nomination du Gérant : Fridrici, Fabien - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 janvier 2021: Creation
Bodacc A publié le 05/01/2021N° RCS : 819129511 - Dénomination : MPITS 3 - Adresse : 92 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine - Activité : acquérir et détenir des actifs immobiliers, prendre, détenir, gérer toutes participations minoritaires ou majoritaires dans les entreprises françaises ou étrangères de toute nature. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 13208244.30 EUR - Administration : Gérant : Denis Paulina ; Gérant : Khaldi Abed ; Gérant : Fridrici Fabien ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MPITS 3- vendredi 11 mars 2016 : Ouvert
17 RUE GALILEE 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MPITS 3- AFH : 3 AV DES CHALETS 75016 PARIS 16
- AGORA TECHNOLOGIES : RUE ANTOINE DURENNE 52220 SOMMEVOIRE
- C.S.C.B. INVESTISSEMENTS : 440 RTE DE SOUS LE CRET 74550 ORCIER
- CHP LOGISTIQUE ET SERVICES : 41 AV DU GROS CHENE 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
- CORYLUS : 4 RUE ANDRE PIERRE MARIE 14121 SALLENELLES
- DESPAGNAT : 129 RUE LAMARCK 75018 PARIS 18
- EVOLU'D : 2 LIEU-DIT PUYBAUDET 16420 SAULGOND
- FA & CO : 1 RTE DE BREGADON 56250 LA VRAIE-CROIX
- GROUPE ALSATIS : 11 RUE MICHEL LABROUSSE 31100 TOULOUSE
- HG FINANCES : 44 RUE FRANCOIS DE TESSAN 77100 MEAUX
- MB INVEST : 18 RUE D INKERMANN 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
- SITEAL : 112 RUE DENFERT ROCHEREAU 02100 SAINT-QUENTIN
- SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION SBJ HOLDING : 25 RUE DU GAL LECLERC 67115 PLOBSHEIM
- TEST & MESURES GROUPE : 109 AV DU GENERAL EISENHOWER 31100 TOULOUSE
- TURQUOISE FINANCE : 14 RUE DE LA LIBERTE 35500 VITRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MPITS 3- BOYER DE FONSCOLOMBE AUDE : 5 RUE DESBORDES VALMORE 75116 PARIS 16
- PARTY VIOLAINE : 6 SQ THIERS 75116 PARIS 16
- SADON ISABELLE : 108 RUE DE LA TOUR 75116 PARIS 16
- COPR 23 25 RUE DES BELLES FEUILLES 75016 PARIS : 23 RUE DES BELLES FEUILLES 75116 PARIS 16
- ESSENZA - EUROPEENNE DE CLINIQUES DENTAIRES : 2 RUE DUFRENOY 75116 PARIS 16
- INDIVISION GENEIX : 6 RUE DU BOUQUET DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
- M.B.E.S : 16 RUE COPERNIC 75116 PARIS 16
- NEUVRY STUD FARM-NSF : 26 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- OPTIMA EXPERTS : 96 RUE DE LA FAISANDERIE 75116 PARIS 16
- PADDAR : 76 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- PATSAN : 82 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- SCI NEUILLY WINDSOR : 20 RUE LEONARD DE VINCI 75116 PARIS 16
- SCI PERRAULT MALBEC : 101 RUE DE LA FAISANDERIE 75116 PARIS 16
- SYND.COPR. 45 47 RUE VINEUSE 75016 PA : 45 RUE VINEUSE 75116 PARIS 16
- WILSON&CO : 15 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MPITS 3Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives