STREETINVEST 1
Présentation générale de STREETINVEST 1
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société STREETINVEST 1 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société STREETINVEST 1 est situé au 100 AV DE SUFFREN 75015 PARIS 15
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 31 mars 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 819508433 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 6 159 917,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
STREETINVEST 1 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -5 034.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
STREETINVEST 1 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si STREETINVEST 1 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR74819508433
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à STREETINVEST 1 de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- altoneo audit,
- altoneo developpement,
- cavrois, thibaut,
- kpmg s.a.,
- roques, stéphane,
- salustro reydel
Les modifications survenues dans l'administration de la société STREETINVEST 1
- 2016-06-16 : Président partant : Cavrois, Thibaut, nomination du Président : Roques, Stéphane, Commissaire aux comptes titulaire partant : ALTONEO AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : ALTONEO DEVELOPPEMENT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Les autres mandats des administrateurs
- altoneo audit, :
- 2016-02-19 : BON AIR (483485850)
- 2015-07-22 : FINDECO (401132824)
- 2015-07-22 : DECOR OUEST DISTRIBUTION (866800527)
- 2015-04-14 : ANJOU NORD PARTICIPATIONS (497565200)
- 2014-09-01 : EV PROMOTION (804293629)
- 2014-06-23 : WEBLEX (803064815)
- altoneo developpement, :
- 2015-08-11 : EV RECEPTION (813013612)
- kpmg s.a., :
- 2019-07-08 : BC2 (852233881)
- 2018-04-16 : ART-TOGETHER (839004595)
- 2017-12-03 : FONCIERE DES ARTS (384677647)
- 2017-12-03 : ABERDEEN PROPERTY INVESTORS FRANCE SAS (489628420)
- 2017-11-30 : ITHPP HOLDING (513552059)
- 2017-11-28 : BIZZ INVEST (422350579)
- 2017-11-26 : YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE (429057276)
- 2017-11-24 : ARTES (410268437)
- 2017-11-21 : TII SALES FRANCE SAS (527921381)
- 2017-11-19 : TOMS France (810929703)
- 2017-11-16 : BPI (329463715)
- 2017-10-25 : CEE PARC EOLIEN ST. MANDE (533256921)
- 2017-10-24 : PHILGEN (385334347)
- 2017-10-17 : ZTP Services (344124177)
- 2017-10-15 : ENERGIES LIBRES GRANDS COMPTES (493530513)
- 2017-10-15 : SCA TEXTILE (383527355)
- 2017-10-12 : FIDELITE GRAPHIQUE (381829860)
- 2017-09-29 : FASHION AND FASHION (479056079)
- 2017-09-26 : DOMAXIS Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré (322315557)
- 2017-09-24 : AUTOGESTION (389696436)
- salustro reydel :
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : ALPES PROVENCE AGNEAUX (501947899)
- 2021-02-02 : Société d'Assainissement du Grand Avignon (817492382)
- 2021-02-02 : SNC EVRY ZAC DU CENTRE URBAIN ILOT TY (420458499)
- 2021-02-02 : NORWAY SEAFOODS (412119802)
- 2021-01-31 : FPV HERBES BLANCHES (824350847)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-29 : SECURE SYSTEMS & SERVICES (529229205)
- 2021-01-28 : MI9 Retail Europe (413524182)
- 2021-01-27 : WEBASTO FRANCE (392176046)
- 2021-01-27 : SCI CENTRE COMMERCIAL RIVES DE L'ORNE (798545554)
- 2021-01-27 : BIOGIE (817658842)
- 2021-01-27 : THER ECO (317441822)
- 2021-01-27 : WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE (323375279)
- 2021-01-24 : GE IS&T SAS (447767344)
- 2021-01-24 : GT CANALISATIONS (415127273)
- 2021-01-24 : SCI LYON 7 RACLET (803774074)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société STREETINVEST 1 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | STREETINVEST 1 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 819508433 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2016-03-31 : jeudi 31 mars 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de STREETINVEST 1- CO
2019 | 6 177 071.00 | 6 177 071.00 |
2018 | 6 182 225.00 |
2019 | 6 159 917.00 |
2018 | 6 159 917.00 |
2019 | -5 034.00 |
2018 | -5 146.00 |
2019 | 6 177 071.00 |
2018 | 6 182 225.00 |
2019 | -5 034.00 |
2018 | -5 146.00 |
2019 | -5 034.00 |
2018 | -5 146.00 |
2019 | 40 823.00 | 35 909.00 |
2018 | 4 914.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société STREETINVEST 1- jeudi 31 mars 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 31/03/2016N° RCS : 819508433 - Dénomination : Streetinvest 1 - Adresse : 100-102 avenue de Suffren 75015 Paris - Activité : Holding - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1 EUR - Administration : Président : Cavrois, Thibaut, Commissaire aux comptes titulaire : ALTONEO AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : ALTONEO DEVELOPPEMENT.
- jeudi 16 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160118 publié le 16/06/2016Annonce n° 1006 N° RCS : 819508433 - Dénomination : Streetinvest 1 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6159917 EUR - Administration : Président partant : Cavrois, Thibaut, nomination du Président : Roques, Stéphane, Commissaire aux comptes titulaire partant : ALTONEO AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : ALTONEO DEVELOPPEMENT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- vendredi 16 mars 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 novembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 22 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société STREETINVEST 1- jeudi 31 mars 2016 : Ouvert
100 AV DE SUFFREN 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société STREETINVEST 1- AC METALLERIE : 2 BOIS MAJOU 33190 FONTET
- APEL INVEST : 3 CHE DE L ORME AIGU 78660 ABLIS
- AUDA : RTE DE CREST 26400 AOUSTE-SUR-SYE
- CARDINALE EST : 2 RUE DE BOULOGNE 67100 STRASBOURG
- CZAJA GLOBAL INVEST : 6 RUE DES BLEUETS 68990 GALFINGUE
- DAVIAUD DEMAILLE HOLDING : MAS D ABAUZIT 30700 UZES
- FB HOLDING : 2 RUE JUSTIN MONTOLIVO 06000 NICE
- FINANCIERE BIROT : 29 RUE DE BEAUREGARD 49280 MAZIERES-EN-MAUGES
- FL INVESTISSEMENTS : LA GARE 19270 USSAC
- HERITIERS VALENTINE RENAUD COINTREAU : 27 AV PAUL DOUMER 75116 PARIS 16
- KUGISHO : 14 RUE GUILLOT 92700 COLOMBES
- MVM : 26 AV FOCH 75116 PARIS 16
- SARL DU 38 PLACE DU GENERAL DE GAULLE : 38 PL DU GENERAL DE GAULLE 50250 LA HAYE
- STD IMMOBILIER : 2 AV JEAN JANVIER 35000 RENNES
- T.Q.C INVEST : CHE DE GALINIER 11000 CARCASSONNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société STREETINVEST 1- BESSE FRANCOISE : 30 RUE ROBERT LINDET 75015 PARIS 15
- BOSSE BRIGITTE : 205 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
- DEANA GEOFFROY : 6 RUE LACRETELLE 75015 PARIS 15
- GALLAND CAROLINE : 25 RUE PECLET 75015 PARIS 15
- HUBERT ISABELLE : 59 RUE DE L AMIRAL ROUSSIN 75015 PARIS 15
- MILADI MOHAMED : 42 RUE DU DOCTEUR ROUX 75015 PARIS 15
- ROBERT ALEXANDRE : 15 RUE DE LA SAIDA 75015 PARIS 15
- TANAKA SUZUKO : 3 RUE PIERRE MILLE 75015 PARIS 15
- AGENCE BLOMET : 40 RUE BLOMET 75015 PARIS 15
- AK OPTIQUE : 106 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
- ASS CLUBS SCENARISTES CONTACTS : 5 RUE JEAN DAUDIN 75015 PARIS 15
- L'ACADEMIE DES METIERS DE L'ACCUEIL - AMA : 3 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS 15
- SCI LE LIEU BIRE : 28 RUE SANTOS DUMONT 75015 PARIS 15
- SMTOPAZ : 3 RUE AUGUSTE BARTHOLDI 75015 PARIS 15
- TENNIS 15 : 5 RUE LEON DIERX 75015 PARIS 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société STREETINVEST 1Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives