SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION
Présentation générale de SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION est situé au 32 RUE HOTEL DES POSTES 06000 NICE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 14 avril 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 819832064 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 20 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des marchands de biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- - immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- - immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- - l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- - terres et terrains
Mais exclus
- - la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
- - la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
Chiffre d’affaire
SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 550 212.00 € pour un résultat de -210 666.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR94819832064
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION de part son activité de 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (69.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (7.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (1.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION
- 2016-06-29 : Président : SIF PERSPECTIVES en fonction le 20 Avril 2016 Directeur général : YAHIAOUI Hamid en fonction le 24 Juin 2016
- 2016-11-10 : Président : SIF PERSPECTIVES en fonction le 20 Avril 2016
- 2016-12-23 : Président : SIF PERSPECTIVES en fonction le 20 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CIBELLY SOUESME AUDIT en fonction le 20 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES REYNIER ET ASSOCIES en fonction le 20 Décembre 2016
- 2018-04-22 : Commissaire aux comptes suppléant : CIBELLY SOUESME AUDIT en fonction le 20 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES REYNIER ET ASSOCIES en fonction le 20 Décembre 2016 ; Président : EKITEL en fonction le 19 Avril 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 819832064 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2016-04-14 : jeudi 14 avril 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 68.10Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités des marchands de biens immobiliers |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION- CO
2019 | 1 383 329.00 | 1 373 329.00 |
2018 | 10 000.00 | 1 738 629.00 |
2019 | 20 000.00 |
2018 | 5 000.00 |
2019 | -217 368.00 |
2018 | -11 376.00 |
2019 | 1 373 329.00 |
2018 | 1 738 629.00 |
2019 | 550 212.00 | 550 212.00 |
2018 | 1 832 450.00 |
2019 | -210 666.00 |
2018 | 19 013.00 |
2019 | -217 368.00 |
2018 | -11 376.00 |
2019 | 1 573 368.00 |
2018 | 1 573 368.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION- jeudi 14 avril 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 14/04/2016N° RCS : 819832064 - Dénomination : SPG - Société de Promotion et de Gestion - Adresse : - Activité : marchands de biens. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 5000.00 EUR - Administration : Président : SIF PERSPECTIVES
- mercredi 29 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160127 publié le 29/06/2016Annonce n° 84 N° RCS : 819832064 - Dénomination : SPG - Société de Promotion et de Gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SIF PERSPECTIVES en fonction le 20 Avril 2016 Directeur général : YAHIAOUI Hamid en fonction le 24 Juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 10 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160220 publié le 10/11/2016Annonce n° 248 N° RCS : 819832064 - Dénomination : SPG - Société de Promotion et de Gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SIF PERSPECTIVES en fonction le 20 Avril 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 23 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160250 publié le 23/12/2016Annonce n° 166 N° RCS : 819832064 - Dénomination : SPG - Société de Promotion et de Gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SIF PERSPECTIVES en fonction le 20 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CIBELLY SOUESME AUDIT en fonction le 20 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES REYNIER ET ASSOCIES en fonction le 20 Décembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 22 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180078 publié le 22/04/2018Annonce n° 128 N° RCS : 819832064 - Dénomination : SPG - Société de Promotion et de Gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CIBELLY SOUESME AUDIT en fonction le 20 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES REYNIER ET ASSOCIES en fonction le 20 Décembre 2016 ; Président : EKITEL en fonction le 19 Avril 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 28 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 27 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180184 publié le 27/09/2018Annonce n° 270 N° RCS : 819832064 - Dénomination : SPG - Société de Promotion et de Gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190191 publié le 03/10/2019Annonce n° 262 N° RCS : 819832064 - Dénomination : SPG - Société de Promotion et de Gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 20000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION- lundi 10 septembre 2018 : Fermé
48 RTE DE CANTA GALET 06200 NICE - lundi 10 septembre 2018 : Ouvert
32 RUE HOTEL DES POSTES 06000 NICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION- A.P PROMOTION : ZONE INDUSTRIELLE DU TRAGONE 20620 BIGUGLIA
- B2C BATIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION : 3 RUE DU GENERAL RAPP 67450 MUNDOLSHEIM
- CENTRE BATIMENT PROMOTION IMMOBILIERE : 12 RUE DU PORT 45250 OUZOUER-SUR-TREZEE
- COSY HABITAT : 208 AV DE LA GRANDE CORNICHE 83700 SAINT-RAPHAEL
- D.I. INVESTISSEMENT : 75 RUE DU CHAMP BERTAIN 49730 VARENNES-SUR-LOIRE
- GROUPE PARTNER IMMOBILIER : 24 RUE DU CHATEAU D'EAU 27300 MENNEVAL
- INDRA : QUA COUTEL ET PINEE 83600 LES ADRETS-DE-L'ESTEREL
- LE VEYRON 30 : 10 CHE DU VALLON DU MAIRE 13240 SEPTEMES-LES-VALLONS
- RIFER : 2 AV GEN DE GAULLE 69350 LA MULATIERE
- SARL LA FINANCIERE DE SAINT-HUBERT : 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS 19
- SARL LE MANGUIER : 159 RTE DE REDOUTE 97200 FORT-DE-FRANCE
- SARL PRO IMMOBILIER : 6 ZAC VALGORA 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- SNC DOMBASLE : 106 AV DE VILLIERS 75017 PARIS 17
- VENDOME PATRIMOINE : 106 AV DE VILLIERS 75017 PARIS 17
- YING : 90 AV DENIS PAPIN 33260 LA TESTE-DE-BUCH
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION- ALBANO FRANCOIS : 226 BD DE LA MADELEINE 06000 NICE
- CARUANA MELISSA : 23 RUE GUBERNATIS 06000 NICE
- CASSNI ROBERTO : 33 RUE DE PARIS 06000 NICE
- CHERIX BERNARD : 13 AV CARAVADOSSI 06000 NICE
- HOTCA IOAN-DANIEL : 109 PRO DES ANGLAIS 06000 NICE
- REICHER MIKOLAJ : 33 RUE DABRAY 06000 NICE
- ZELELLOU NOUREDDINE : 38 RUE DABRAY 06000 NICE
- ALSACE LORRAINE : 13 AV GEORGE 5 06000 NICE
- AZUR RETINE : 6 RUE DU CONGRES 06000 NICE
- BEELIGHT FRANCE : 13 AV SHAKESPEARE 06000 NICE
- INDIVISION DONATO - ALBRAND : RUE ALFRED BINET 06000 NICE
- LIOR 3 : 30 AV JEAN MEDECIN 06000 NICE
- PRESTIGE AUTO 06 : 52 RUE VERNIER 06000 NICE
- SCI FAM : 8 BD JOSEPH GARNIER 06000 NICE
- SCI PREMIERE AVENUE NUMERO 1713 : 11 RUE DE LA LIBERTE 06000 NICE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SPG - SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives