FONCIERE AG REAL ESTATE
Présentation générale de FONCIERE AG REAL ESTATE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FONCIERE AG REAL ESTATE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FONCIERE AG REAL ESTATE est situé au 69 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 17 mai 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 820498368 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 172 001 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
FONCIERE AG REAL ESTATE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de € pour un résultat de 6 415 169.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
FONCIERE AG REAL ESTATE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FONCIERE AG REAL ESTATE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR30820498368
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FONCIERE AG REAL ESTATE de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- amaury de combrugghe
- denis, xavier françois
- kpmg s.a. ;
- laurent stalens
- marc van begin
- mathonet, véronique
- monserez, philippe
- pricewaterhousecoopers audit
- re-invest ;
- salustro reydel
- selegny, wandrille
Les modifications survenues dans l'administration de la société FONCIERE AG REAL ESTATE
- 2018-08-17 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A. ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
- 2018-11-28 : Directeur général délégué partant : Selegny, Wandrille
- 2019-03-01 : Directeur général partant : RE-INVEST ; nomination du Directeur général : Denis, Xavier François ; Directeur général délégué partant : Mathonet, Véronique ; Directeur général délégué partant : Laurent Stalens ; Directeur général délégué partant : Marc Van Begin ; Directeur général délégué partant : Amaury de Combrugghe ; Directeur général délégué partant : Monserez, Philippe
Les autres mandats des administrateurs
- monserez, philippe :
- 2019-03-01 : IMMO PARKINGS (752306001)
- 2019-02-28 : HEXA LOGISTICS SAS (491441317)
- 2019-02-28 : SAS LOUVRESSES DEVELOPMENT V (793665381)
- 2019-02-28 : SAS LOUVRESSES DEVELOPMENT IV (511370421)
- 2019-02-28 : SAS LOUVRESSES DEVELOPMENT II (498835818)
- pricewaterhousecoopers audit :
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : CAROLINE 4 (493154140)
- 2021-02-02 : CrossQuantum (814770855)
- 2021-01-31 : GROUPE SNI TERRITOIRE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE (751459769)
- 2021-01-31 : CAROLINE 6 (493154264)
- 2021-01-31 : LABORATOIRE PHYTO-ACTIF (377999347)
- 2021-01-29 : EGIS PARKING (833415219)
- 2021-01-29 : LABORATOIRES COLOPLAST (312328362)
- 2021-01-29 : GUIMA PALFINGER (846950442)
- 2021-01-29 : LES COTEAUX LAURENTINS (807473327)
- 2021-01-29 : SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE (410351118)
- 2021-01-29 : VINCI Energies France Cloud Builder (852535657)
- 2021-01-29 : La Plateforme Médicale (824456636)
- 2021-01-29 : ERMEWA INTERSERVICES (519114169)
- 2021-01-27 : Mobility by Colas Service (830087607)
- 2021-01-27 : CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D' ENERGIE DE GRANDBOIS (492767520)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. HAUT DU SAULE SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE HAUT DU SAULE (479915704)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA SALESSE (494992423)
- 2021-01-27 : PEGASE (883628877)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. DE LACOMBE (CENTRALE EOLIENNE D'ELECTRICITE DE LACOMBE) (538413154)
- salustro reydel :
- 2021-02-02 : NORWAY SEAFOODS (412119802)
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : ALPES PROVENCE AGNEAUX (501947899)
- 2021-02-02 : Société d'Assainissement du Grand Avignon (817492382)
- 2021-02-02 : SNC EVRY ZAC DU CENTRE URBAIN ILOT TY (420458499)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-31 : FPV HERBES BLANCHES (824350847)
- 2021-01-29 : SECURE SYSTEMS & SERVICES (529229205)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-28 : MI9 Retail Europe (413524182)
- 2021-01-27 : WEBASTO FRANCE (392176046)
- 2021-01-27 : SCI CENTRE COMMERCIAL RIVES DE L'ORNE (798545554)
- 2021-01-27 : BIOGIE (817658842)
- 2021-01-27 : THER ECO (317441822)
- 2021-01-27 : WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE (323375279)
- 2021-01-24 : SOCIETE DE VALORISATION ENERGETIQUE MONTEREAULAISE en abrégé SOVALEM (524643871)
- 2021-01-24 : SOCIETE D'EDITIONS ET DE PROTECTION ROUTE - S.E.P.R. (383565926)
- 2021-01-24 : SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA CROIX D'ARGENT (307547398)
- selegny, wandrille :
- 2018-11-28 : AG REAL ESTATE FRANCE (494382435)
- 2018-11-28 : SAS LOUVRESSES DEVELOPMENT IV (511370421)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FONCIERE AG REAL ESTATE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FONCIERE AG REAL ESTATE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 820498368 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2016-05-17 : mardi 17 mai 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FONCIERE AG REAL ESTATE- CO
2020 | 426 064 576.00 | 425 519 042.00 |
2019 | 545 534.00 | 332 717 854.00 |
2020 | 172 001 000.00 |
2019 | 122 001 000.00 |
2020 | 5 962 862.00 |
2019 | 42 552 683.00 |
2020 | 425 519 042.00 |
2019 | 332 717 854.00 |
2020 | |
2019 | 32 000.00 |
2020 | 6 415 169.00 |
2019 | 57 785 782.00 |
2020 | 5 962 862.00 |
2019 | 42 552 683.00 |
2020 | 243 092 425.00 | 140 000 000.00 |
2019 | 6 185 272.00 | 96 907 153.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FONCIERE AG REAL ESTATE- mardi 17 mai 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 17/05/2016N° RCS : 820498368 - Dénomination : Foncière AG Real Estate - Adresse : 69 boulevard Malesherbes 75008 Paris - Activité : Acquisition de tous biens et/ou droits immobiliers bâtis ou non, exercice du droit de propriété, administration, location, construction, aménagement, souscription de tous emprunts, octroi de toutes sûretés en garantie du remboursement de ces emprunts, prise de participation directe ou indirecte dans toute société ayant un objet similaire. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : Président : AG Real Estate, Directeur général : RE-INVEST, Directeur général délégué : Mathonet, Véronique, Directeur général délégué : Sohier, Stéphane, Directeur général délégué : De Coster, Alain, Directeur général délégué : Laurent Stalens, Direc
- jeudi 18 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160161 publié le 18/08/2016Annonce n° 1162 N° RCS : 820498368 - Dénomination : Foncière AG Real Estate Prise de participation dans toute société ayant un pour objet d'acquérir tous biens et/ou droits immobiliers construits ou non, exercice du droit de propriété, administration, gestion par location ou autrement, construction, aménagement. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180138 publié le 24/07/2018Annonce n° 1320 N° RCS : 820498368 - Dénomination : Foncière AG Real Estate - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 63001000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 17 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180155 publié le 17/08/2018Annonce n° 1931 N° RCS : 820498368 - Dénomination : Foncière AG Real Estate - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 63001000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A. ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 28 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180227 publié le 28/11/2018Annonce n° 1439 N° RCS : 820498368 - Dénomination : Foncière AG Real Estate - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 63001000 EUR - Administration : Directeur général délégué partant : Selegny, Wandrille - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 01 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190043 publié le 01/03/2019Annonce n° 1405 N° RCS : 820498368 - Dénomination : Foncière AG Real Estate - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 63001000 EUR - Administration : Directeur général partant : RE-INVEST ; nomination du Directeur général : Denis, Xavier François ; Directeur général délégué partant : Mathonet, Véronique ; Directeur général délégué partant : Laurent Stalens ; Directeur général délégué partant : Marc Van Begin ; Directeur général délégué partant : Amaury de Combrugghe ; Directeur général délégué partant : Monserez, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 19 juillet 2019: Depot des comptes
- mardi 04 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200024 publié le 04/02/2020Annonce n° 2114 N° RCS : 820498368 - Dénomination : Foncière AG Real Estate - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 122001000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 28 avril 2021: Modification
Bodacc B n°20210083 publié le 28/04/2021Annonce n° 1164 N° RCS : 820498368 - Dénomination : Foncière AG Real Estate - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 172001000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 16 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FONCIERE AG REAL ESTATE- lundi 04 juillet 2016 : Ouvert
69 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FONCIERE AG REAL ESTATE- BEDU DIFFUSION : 16 RUE CALMETTE 62000 DAINVILLE
- CFC TOURISME ET INVESTISSEMENT : 164 RUE ALBERT EINSTEIN 13013 MARSEILLE 13
- EINA : 70 AV DU GENERAL DE GAULLE 94000 CRETEIL
- FELHYS : 74 AV LE NOTRE 92160 ANTONY
- G & B : 7 RUE DU 18 JUIN 1940 84160 CADENET
- HERVE FUGALDI INVEST : 333 AV DE L HIPPODROME 59130 LAMBERSART
- HOLDING CB : 6 RUE DE LA CITE VERDIER 34070 MONTPELLIER
- HOLDING HALEXINE : 455 AV JOSEPH BALLOFFET 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
- JHMG INVESTISSEMENTS : 8 RUE FOCH 22430 ERQUY
- SABATHIER HOLDING : ZA DE LAVERNHE BEAUREGARD 12160 MANHAC
- SC H2T2 : 41 RUE DES CHENES 44119 TREILLIERES
- SDG ATLAN : 70 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15
- SFECCI EXPERTISE : 344 CHE DE L EUZE 06390 CONTES
- SPFPL DE PHARMACIENS D'OFFICINE MAHO : 6 PL DU MARCHE 97600 MAMOUDZOU
- SPFPL SAVEL : 320 RTE DE RETOURNAC 43200 YSSINGEAUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FONCIERE AG REAL ESTATE- ERB RONAN : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- HERMAN HAROLD : 15 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8
- A CREATIVE LAB : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- AIRSORTED LIMITED : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- CIRCULAR : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- GROUPE GMG : 7 RUE JEAN GOUJON 75008 PARIS 8
- HOTEL CHATEAUBRIAND : 6 RUE CHATEAUBRIAND 75008 PARIS 8
- LTA CONSEIL : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- LUXTRUST FRANCE SAS : 121 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 1 689 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 1 855 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- SEFAC MANAGEMENT : 10 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8
- SOCIETE CIVILE ARCADE-PASQUIER : 29 RUE DE L ARCADE 75008 PARIS 8
- TRECENTO ACTIONNARIAT SALARIE : 33 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- V.A.A.S. 11 : 59 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FONCIERE AG REAL ESTATERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives