FINORPA PARTENAIRES
Présentation générale de FINORPA PARTENAIRES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FINORPA PARTENAIRES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FINORPA PARTENAIRES est situé au 22 RUE BASSE 59800 LILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 13 juin 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 820975399 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 127 057,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Détention de participations, prise de participations, gestion de portefeuille pour son propre compte. Holding.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
FINORPA PARTENAIRES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 1.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
FINORPA PARTENAIRES est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si FINORPA PARTENAIRES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR82820975399
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FINORPA PARTENAIRES de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- guerin, jean-louis
- harleaux, antoine ;
- harleaux, antoine.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FINORPA PARTENAIRES
- 2016-06-15 : Président : Harleaux, Antoine.
- 2018-09-09 : Président partant : Harleaux, Antoine ; nomination du Président : Guerin, Jean-Louis
Les autres mandats des administrateurs
- guerin, jean-louis :
- 2020-01-05 : FINORPA GIE (483565933)
- 2008-05-27 : SC ARAGON (480672872)
- 2008-05-27 : SNC SILAOS (378122527)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FINORPA PARTENAIRES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FINORPA PARTENAIRES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 820975399 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2016-06-13 : lundi 13 juin 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FINORPA PARTENAIRES- CO
2019 | 130 000.00 | 130 000.00 |
2018 | 130 000.00 |
2019 | 127 057.00 |
2018 | 127 057.00 |
2019 | 1.00 |
2018 |
2019 | 130 001.00 |
2018 | 130 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FINORPA PARTENAIRES- lundi 13 juin 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 13/06/2016N° RCS : 820975399 - Dénomination : FINORPA PARTENAIRES - Adresse : 22 rue Basse 59000 Lille - Activité : Détention de participations, prise de participations, gestion de portefeuille pour son propre compte. Holding. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 120000 EUR - Administration : Président : Harleaux, Antoine.
- mercredi 15 juin 2016: Creation
Bodacc A publié le 15/06/2016N° RCS : 820975399 - Dénomination : FINORPA PARTENAIRES - Adresse : 22 rue Basse 59000 Lille - Activité : Détention de participations, prise de participations, gestion de portefeuille pour son propre compte. Holding. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 120000 EUR - Administration : Président : Harleaux, Antoine.
- lundi 07 août 2017: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 09 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180171 publié le 09/09/2018Annonce n° 846 N° RCS : 820975399 - Dénomination : FINORPA PARTENAIRES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 120000 EUR - Administration : Président partant : Harleaux, Antoine ; nomination du Président : Guerin, Jean-Louis - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 09 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190070 publié le 09/04/2019Annonce n° 1034 N° RCS : 820975399 - Dénomination : FINORPA PARTENAIRES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 127057 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 21 février 2021: Depot des comptes
- dimanche 21 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FINORPA PARTENAIRES- lundi 13 juin 2016 : Ouvert
22 RUE BASSE 59800 LILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FINORPA PARTENAIRES- 3B GESTION : 365 CHE DE LA PEYRIERE 83640 PLAN D'AUPS SAINTE BAUME
- ALP'FIGHTING SPIRIT : 4 AV DOYEN LOUIS WEIL 38000 GRENOBLE
- BECHETTE : 17430 LUSSANT
- COPAGEF : 49 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8
- GROUPE VU : 21 CHE RATON 13390 AURIOL
- HOLDING LHR : 595 CHE DE FAVELOUN 13090 AIX-EN-PROVENCE
- HOLDING MARTIN : 310 CHE PRE PIRAUD 38300 SAINT-SAVIN
- HOLDING MATTHIEU COPPOOLSE : ARRABLOY 45500 GIEN
- KADP : 8 RUE ST NESTOR 69008 LYON 8EME
- MAGA : 8 IMP DES VIOLETTES 06400 CANNES
- MECASU : 4 RUE PAUL CEZANNE 64110 JURANCON
- S.C.J HOLDING : LA RONDIERE 37800 PORTS-SUR-VIENNE
- SARL AMIRA : 4 ALL DES FRERES VOISIN 75015 PARIS 15
- SARL DES VOIES : 10 IMP DES VOIES 79600 ASSAIS-LES-JUMEAUX
- SARL ER1 ROSNY : 14 RUE BALLU 75009 PARIS 9
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FINORPA PARTENAIRES- DONNET CATHERINE : 17 RUE DE LA CITE 59800 LILLE
- DUBREUCQ LEA : 133 RUE PIERRE LEGRAND 59800 LILLE
- FAUCHILLE MAXENCE : 227 BD DE LA LIBERTE 59800 LILLE
- HUVET MICHEL : 3 RUE DES PRIMEURS 59800 LILLE
- AIDE ASSISTANCE AUX DEMUNIS : 342 RUE DES PEUPLIERS 59800 LILLE
- AM VIEW : 1 RUE PRINCESSE 59800 LILLE
- AZUR AZUR : 148 RUE DE LA LOUVIERE 59800 LILLE
- FLH INVESTISSEMENT IMMOBILIER : 30 RUE ROYALE 59800 LILLE
- IMAGINE FRANCE CHINE : 102 RUE DES STATIONS 59800 LILLE
- MT CONSULT : 14 RUE DU VIEUX FAUBOURG 59800 LILLE
- S'PORTEZ VOUS BIEN : 3 RUE DE LA DIGUE 59800 LILLE
- SAS DU BARBIER : 69 RUE DE LA MONNAIE 59800 LILLE
- SCI AAD LILLE : 19 RUE PIERRE MAUROY 59800 LILLE
- SCI DU 2 BOULEVARD CARNOT : 2 BD CARNOT 59800 LILLE
- SCI RUE DE PHILADELPHIE : 12 RUE ERNEST MAYER 59800 LILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FINORPA PARTENAIRESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives