OVL
Présentation générale de OVL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société OVL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société OVL est situé au 122 RTE DE CANNES 06130 GRASSE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 20 juin 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 821535937 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
OVL à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
OVL est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si OVL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR07821535937
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à OVL de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société OVL
- 2017-12-15 : Gérant : VION Christophe, Yves, René en fonction le 12 Décembre 2017
- 2020-03-22 : LOUVET Antoine nom d'usage : LOUVET devient gérant
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société OVL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | OVL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 821535937 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2016-06-20 : lundi 20 juin 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de OVLIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société OVL- lundi 20 juin 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 20/06/2016N° RCS : 821535937 - Dénomination : OVL - Adresse : - Activité : activités de sociétés holding : prise de participations dans toutes sociétés commerciales ou civiles, la gestion de ses biens ou de ses disponibilités. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : LEGER Olivier, Gérald, Jean
- jeudi 07 décembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 15 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170241 publié le 15/12/2017Annonce n° 112 N° RCS : 821535937 - Dénomination : OVL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : VION Christophe, Yves, René en fonction le 12 Décembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 10 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180109 publié le 10/06/2018Annonce n° 65 N° RCS : 821535937 - Dénomination : OVL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 16 juin 2019: Depot des comptes
- dimanche 27 octobre 2019: Depot des comptes
- dimanche 22 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200058 publié le 22/03/2020Annonce n° 55 N° RCS : 821535937 - Dénomination : OVL - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : LOUVET Antoine nom d'usage : LOUVET devient gérant - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société OVL- lundi 20 juin 2016 : Ouvert
122 RTE DE CANNES 06130 GRASSE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société OVL- APC FINANCE : DU PORZO 56700 KERVIGNAC
- AVIM : 36 BD JEAN MERMOZ 44600 SAINT-NAZAIRE
- DAMALO : CHATEAU TOUZEAU 46220 PRAYSSAC
- GROUPE RAFFIN : 62 RUE PONTOILE 02100 SAINT-QUENTIN
- HOLDING AMB-VER : LD LE PONTIS 24320 VERTEILLAC
- HOLDING DESTEPHE : 5 LOT SAINT PATRICK 09100 LA TOUR-DU-CRIEU
- MDJ : 27 RUE DE CHARENTONNE 28190 SAINT-LUPERCE
- MILES HOLDING : 5 RUE DE LA CORDERIE 94550 CHEVILLY-LARUE
- SADRE FINANCE : 110 ALL DES LILAS 01150 SAINT-VULBAS
- SOCIETE CIVILE SODA : 14 QUAI GAUDINEAU 77400 POMPONNE
- SPFPL MSL : 174 RUE DE CREQUI 69003 LYON 3EME
- SUNCOO INVEST : 62 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- TURBIGO 33-89 : 10 CHE DE LA VALLEE YART 78640 SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE
- WEBER HOLDING : LA FONTAINE 53800 RENAZE
- WESLEY PALANICAOUDEN FINANCIAL : 32 RUE PARISIS 28100 DREUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société OVL- CASTEL VALENTINO : PL DU PETIT PUY 06130 GRASSE
- GUEYE MODOU : 4 AV ALPHONSE MOREL 06130 GRASSE
- GUILLET MADELEINE : 1 CHE DES CIGALES 06130 GRASSE
- LAFLEUR MARINETTE : 213 RTE DE PEGOMAS 06130 GRASSE
- POIRE PIERRE : 34 BD LOUIS ICARD 06130 GRASSE
- ZACCONI FLORIAN : 51 CHE DE LA CHAPELLE ST ANTOINE 06130 GRASSE
- AMARRELO : 21 BD PASTEUR 06130 GRASSE
- AMICALE BOULISTE SAINT JOSEPH PLAN DE GRASSE : 16 CHE DE SAINT JOSEPH 06130 GRASSE
- CONSILIUM MANAGEMENT : 20 LA POUIRAQUE 06130 GRASSE
- EVALTOM DISTRIBUTION : 22 AV PAUL ARENE 06130 GRASSE
- METAL STYLE : 55 AV JEAN MAUBERT 06130 GRASSE
- SCI CHASSIGNEUX : 133 CHE DE SAINT MARC 06130 GRASSE
- SIGNATURES DE PRESTIGE : 47 BD EMMANUEL ROUQUIER 06130 GRASSE
- SNC L'ALSACIENNE : AV SIDI BRAHIM 06130 GRASSE
- ZIP EXHIBITS : 31 CHE DE STE MARGUERITE 06130 GRASSE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société OVLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives