ECRINVEST 23
Présentation générale de ECRINVEST 23
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ECRINVEST 23 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ECRINVEST 23 est situé au 30 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 24 octobre 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 823892120 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
ECRINVEST 23 à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
ECRINVEST 23 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ECRINVEST 23 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69823892120
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ECRINVEST 23 de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- christner, jean-georges ;
- lantoine, thibault
Les modifications survenues dans l'administration de la société ECRINVEST 23
- 2017-12-14 : Président partant : Christner, Jean-Georges ; nomination du Président : Lantoine, Thibault
- 2021-06-15 : Président partant : Lantoine, Thibault ; nomination du Président : Rousseau, Alain
Les autres mandats des administrateurs
- lantoine, thibault :
- 2014-06-27 : 320 SOCCIA (501396246)
- 2014-06-27 : Manon-NatiCaly (501396402)
- 2014-06-27 : Constantin Sofia (501393896)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 35 (493429799)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 54 (501395651)
- 2014-06-26 : PHOENIX 4 S.A.S (501389720)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 30 (493429880)
- 2014-06-26 : CRANE 5 S.A.S (501397756)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 26 (493430268)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 34 (493431415)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 53 (501396048)
- 2014-06-26 : PHOENIX 3 S.A.S. (501390041)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 29 (493429955)
- 2014-06-26 : CRANE 4 S.A.S (501397905)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 25 (493429989)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 32 (493430763)
- 2014-06-26 : PHOENIX 2 S.A.S (501390330)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 28 (493429898)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 17 (479950479)
- 2014-06-26 : CRANE 1 S.A.S (501395537)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ECRINVEST 23 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ECRINVEST 23 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 823892120 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2016-10-24 : lundi 24 octobre 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ECRINVEST 23- CO
2020 | 88 968 915.00 | 88 968 915.00 |
2019 | 96 590 795.00 |
2020 | 37 000.00 |
2019 | 37 000.00 |
2020 | |
2019 | -2 323.00 |
2020 | 88 968 915.00 |
2019 | 96 590 795.00 |
2020 | |
2019 | -2 322.00 |
2020 | |
2019 | -2 322.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ECRINVEST 23- mardi 20 juin 2017: Depot des comptes
- jeudi 14 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170240 publié le 14/12/2017Annonce n° 797 N° RCS : 823892120 - Dénomination : ECRINVEST 23 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Christner, Jean-Georges ; nomination du Président : Lantoine, Thibault - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 03 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
- mardi 15 juin 2021: Modification
Bodacc B n°20210115 publié le 15/06/2021Annonce n° 1454 N° RCS : 823892120 - Dénomination : ECRINVEST 23 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Lantoine, Thibault ; nomination du Président : Rousseau, Alain - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 18 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ECRINVEST 23- lundi 24 octobre 2016 : Ouvert
30 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ECRINVEST 23- 2RCUBE : 23 RUE DU CREUZAT 38080 L'ISLE-D'ABEAU
- CAPPS : 8 RUE DE SEVIGNE 92120 MONTROUGE
- COCLERO : 705 CHE DE BRANDINE 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
- DERRIEU INVEST : 100 CHE DE PLAN SARRAIN 06370 MOUANS-SARTOUX
- FRANCE INVEST : 2 RUE ROGER SALENGRO 54230 NEUVES-MAISONS
- FS INVEST : 4 AV HELENE BOUCHER 13008 MARSEILLE 8
- GROUPE GONZALES : ZA LA CRAZ 38780 ESTRABLIN
- GROUPE PARCS SACRESTE : LD NEPTUNE 72530 YVRE L'EVEQUE
- HATTY HOLDING : RUE ANTOINE MANIGAND 01540 VONNAS
- KOSTALDEA : 37 AV COMMANDANT PASSICOT 64500 CIBOURE
- MENACOR : 1 RUE SAINT JAMES 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- QUARTIER DES TISSUS : ZAC DE VIARGUES 34440 COLOMBIERS
- RAGA : 14 RUE DU TIR 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
- SC NABAMA : 5 ALL DES VENDANGES 38500 VOIRON
- UTS GROUP : 17 RUE ISAAC NEWTON 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ECRINVEST 23- BARRIENTOS RODRIGO : 34 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS 13
- BRESCHAND BOUCRAUT THERESE : 66 RUE CORVISART 75013 PARIS 13
- DUONG YONG : 22 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
- HANS MICHEL : 127 RUE JEANNE D ARC 75013 PARIS 13
- MILCENT VALERIE : 16 RUE DES WALLONS 75013 PARIS 13
- TANG KIM RIN : 14 RUE FRERE D ASTIER DE VIGERIE 75013 PARIS 13
- TSOU CHIH LI : 65 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 13
- ZEGGWAGH FREDERIC : 67 BD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 13
- AMEDCOM : 20 RUE LE BRUN 75013 PARIS 13
- COMPAGNIE : 2 RUE WURTZ 75013 PARIS 13
- CONCEPT RIVE GAUCHE : 54 AV DE FRANCE 75013 PARIS 13
- GYNEPSY : 74 RUE DUNOIS 75013 PARIS 13
- MISS ROSE : 102 RUE LEON MAURICE NORDMANN 75013 PARIS 13
- SYND.COPR. DU 43-45 RUE DE L AMIRAL MOUC : 43 RUE DE L AMIRAL MOUCHEZ 75013 PARIS 13
- TANG MEDIA : 48 AV D IVRY 75013 PARIS 13
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ECRINVEST 23Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives