ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE
Présentation générale de ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE est situé au ZONE ARTISANALE DU THEIL 19200 USSEL
C'est une grande entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1959 et qui est immatriculée sous le numéro 825980188 au greffe de BRIVE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 44 660,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.39A ( Transports routiers réguliers de voyageurs)
L'activité déclarée au greffe est : Transports routiers réguliers de voyageurs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.39A (Transports routiers réguliers de voyageurs), les activités sont :
- - autres transports routiers réguliers de passagers n.c.a.
- - exploitation de lignes régulières d'autocar sur de longues distances, selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier
- - les autres transports routiers réguliers de passagers :
- - navettes d'aéroports régulières
Chiffre d’affaire
ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 136 668.00 € pour un résultat de 1 166.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE est du ressort du greffe de BRIVE dont les coordonnées postales sont 6 RUE SAINT BERNARD 19312 BRIVE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0555177676 aux horaires suivants : 8H30 à 12H/13H30-17H et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brive.fr
TVA intracommunautaire
Si ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR13825980188
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE de part son activité de 49.39A ( Transports routiers réguliers de voyageurs) sont :
- 00016 : Transports routiers (90.3% des salariés)
- 01424 : Transports publics urbains de voyageurs (3% des salariés)
- 00779 : Voies ferrées d'intérêt local (2.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- redon philippe
Les modifications survenues dans l'administration de la société ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE
- 2009-11-25 : Président directeur général : REDON Philippe Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE Francois en fonction le 13 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 13 Novembre 2009
- 2014-09-24 : Président du conseil d'administration Directeur général : REDON Philippe Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE Francois en fonction le 13 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 13 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 16 Septembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 16 Septembre 2014
- 2015-02-15 : Président du conseil d'administration Directeur général : REDON Philippe Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 16 Septembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 16 Septembre 2014
- 2020-11-29 : Président du conseil d'administration, Directeur général : REDON Philippe
Les autres mandats des administrateurs
- redon philippe :
- 2018-09-25 : REDON PHILIPPE (842802217)
- 2015-03-10 : SCI M.A. (424046001)
- 2013-10-04 : SAS EXQI (530312438)
- 2006-05-01 : REDON PHILIPPE (489495507)
- 2004-03-09 : REDON PHILIPPE (488608035)
- 2001-08-14 : REDON PHILIPPE (443159637)
- 1990-04-02 : REDON PHILIPPE (380818757)
- 1989-11-15 : REDON PHILIPPE (352136428)
- 1989-06-20 : REDON PHILIPPE (351256227)
- 1986-01-01 : REDON PHILIPPE (340762442)
- 1985-02-13 : REDON PHILIPPE (332420520)
- 1980-12-01 : REDON PHILIPPE (318996659)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 825980188 00049 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1959-01-01 : jeudi 01 janvier 1959 |
Activité principale de l'unité légale | 49.39A : Transports routiers réguliers de voyageurs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Autres transports terrestres de voyageurs |
Activite | Transports routiers réguliers de voyageurs |
Synonyme | car, navette, ramassage scolaire, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE- CO
2019 | 919 266.00 | 339 211.00 |
2018 | 580 055.00 | 382 110.00 |
2019 | 44 660.00 |
2018 | 44 660.00 |
2019 | 6 980.00 |
2018 | -11 797.00 |
2019 | 339 211.00 |
2018 | 382 111.00 |
2019 | 1 136 668.00 | 1 142 051.00 |
2018 | 5 382.00 | 1 110 066.00 |
2019 | 1 166.00 |
2018 | -52 505.00 |
2019 | 6 980.00 |
2018 | -11 797.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE- mercredi 03 décembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 19 juillet 2009: Depot des comptes
- mercredi 25 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090227 publié le 25/11/2009Annonce n° 240 N° RCS : 825980188 - Dénomination : ETABLISSEMENTS MONEGER ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président directeur général : REDON Philippe Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE Francois en fonction le 13 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 13 Novembre 2009 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 18 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 31 octobre 2011: Depot des comptes
- jeudi 25 octobre 2012: Depot des comptes
- mardi 24 septembre 2013: Depot des comptes
- lundi 22 septembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 24 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140183 publié le 24/09/2014Annonce n° 712 N° RCS : 825980188 - Dénomination : ETABLISSEMENTS MONEGER ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général : REDON Philippe Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE Francois en fonction le 13 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 13 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 16 Septembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 16 Septembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 15 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150032 publié le 15/02/2015Annonce n° 283 N° RCS : 825980188 - Dénomination : ETABLISSEMENTS MONEGER ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général : REDON Philippe Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 16 Septembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 16 Septembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- lundi 29 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 08 septembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 29 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200232 publié le 29/11/2020Annonce n° 334 N° RCS : 825980188 - Dénomination : ETABLISSEMENTS MONEGER ET CIE VENTE, ACHAT, ECHANGE ET REPARATION DE TOUS VEHICULES AUTOMOBILES CYCLES ET MOTOCYCLES, MECANIQUE GENERALE, TRANSPORTS AUTOMOBILES PUBLICS ET PARTICU- LIERS, VENTE D'HUILE, CARBURANTS ET DE TOUTES MARCHANDISES. L'EXPLOITATION DE LIGNES D'AUTOBUS ET DE RAMASSAGE SCOLAIRES, LES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS EN GROUPE OU A LA PLACE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général : REDON Philippe - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE- mardi 31 décembre 2002 : Fermé
80 AV CARNOT 19200 USSEL - lundi 25 décembre 2000 : Fermé
ZI LA CHAULAUDRE 19300 EGLETONS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
ZONE ARTISANALE DU THEIL 19200 USSEL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE- GAMMELIN NICOLAS : 44 BD BIZET 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- PINVILLE JEAN : RUE DES PALMIERS 97229 LES TROIS-ILETS
- TORT STANISLAS : QUAI BON REPOS 97214 LORRAIN
- ALCIS MOBILITE : 130 RTE DE CASTRES 31130 BALMA
- AUTOHAUS KÜMMERLE GMBH : FORSTHAUSWEG 1
- BREIZH TRANSPORT : 21 RUE CARNOT 22100 DINAN
- CARS DU PAYS D'AIX : RUE DE L'OBSIDIENNE 13510 EGUILLES
- COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI : 2 IMP STE CLAIRE DEVILLE 78200 MANTES-LA-JOLIE
- HEHETOURS V.O.F. : VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 40
- SI SCOLAIRE DE LA VALLEE DE LA MARNE : 17 RUE DE LA MAIRIE 02850 COURTEMONT-VARENNES
- SMARTBUS : 32 AV GEORGES DIMITROV 69120 VAULX-EN-VELIN
- STE TRANSPORT DES 2 VALLEES : GRANDE RUE 70310 SAINTE-MARIE-EN-CHANOIS
- SYND INTERCOMMUNAL DE VAL BAISE-GARONNE : 38 RUE JEAN JAURES 32100 CONDOM
- TBR : LD CALVAIRE 97122 BAIE-MAHAULT
- TRANSPORT DU SUD : LD PORT BLANC 97190 LE GOSIER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIE- BREUIL CLAUDE : RUE DU MOULIN DU PEUCH 19200 USSEL
- BRUNOD ANDREE : 52 AV CARNOT 19200 USSEL
- GOUDOUNEIX JEAN : LA VERGNE BLANCHE 19200 VALIERGUES
- IZARD FIONA : 2 RUE DU TRANSVAAL 19200 USSEL
- ROCHE CLAUDE : MONTELTAGAUD 19200 SAINT-FREJOUX
- ASSOC ESPACE SITE PORT DIEU : PORT DIEU 19200 CONFOLENT-PORT-DIEU
- DOUGNON IMMOBILIER : EYBRAIL 19200 USSEL
- FAURIE ENERGIES : LE MAZET 19200 USSEL
- GROUP FORESTIER DU FOURNIL DE BARZEIX : 6 RUE DU CHAMP ROUGE 19200 USSEL
- GROUPE PADILLA : 62 AV DU GENERAL LECLERC 19200 USSEL
- JOSE PEIXOTO : 7 RTE DE LA REBIERE 19200 USSEL
- KIM CHI : 12 BD CLEMENCEAU 19200 USSEL
- PAPY'S CAFE : 1 AV CARNOT 19200 USSEL
- SCI BHM : 5 RUE CAZAUD 19200 USSEL
- YILMAZ MACONNERIE : RUE DE LOCHES 19200 USSEL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ETABLISSEMENTS MONEGER ET COMPAGNIERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives