SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES
Présentation générale de SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES est situé au 233 RTE DE CILAOS 97450 SAINT-LOUIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 avril 2017 et qui est immatriculée sous le numéro 830742565 au greffe de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 86.23Z ( Pratique dentaire)
L'activité déclarée au greffe est : Pratique dentaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 86.23Z (Pratique dentaire), les activités sont :
- - les activités d'orthodontie
- - les activités de chirurgie buccale
- - les activités de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (art dentaire, endodontie et dentisterie pédiatrique, pathologie orale)
Mais exclus
- - la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- - les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- - les activités du personnel paramédical dans le domaine des soins dentaires, tels que les hygiénistes dentaires (cf86.90D)
Chiffre d’affaire
SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES est du ressort du greffe de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION dont les coordonnées postales sont 30 RUE DE PARIS 97400 SAINT DENIS
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR14830742565
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES de part son activité de 86.23Z ( Pratique dentaire) sont :
- 01619 : Cabinets dentaires (90.5% des salariés)
- 01147 : Cabinets médicaux (2.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cohen (jérémy), paulme (benoît), eller (aubéri, nadine, julie), robert (delphine, virginie, francine), talibart (fabien, alexandre)
Les modifications survenues dans l'administration de la société SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES
- 2018-01-09 : gérants : COHEN (Jérémy), PAULME (Benoît), ELLER (Aubéri, Nadine, Julie), ROBERT (Delphine, Virginie, Francine), TALIBART (Fabien, Alexandre)
- 2020-01-23 : modification du Gérant Robert, Delphine, Virginie, Francine ; nomination du Gérant : Cotton, Fanny ; nomination du Gérant : Ebelin, Constance
- 2020-08-14 : nomination du Gérant : Fedeli, William
- 2021-02-24 : modification du Gérant Paulme, Benoît ; Gérant partant : Bassinet, Aurélie , Patrick , Martine
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 830742565 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5485 Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Date de création de l'unité légale | 2017-04-01 : samedi 01 avril 2017 |
Activité principale de l'unité légale | 86.23Z : Pratique dentaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Activités pour la santé humaine |
Division | Activité des médecins et des dentistes |
Activite | Pratique dentaire |
Synonyme | dentiste, chirurgien-dentiste, orthodontiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES- 110
2019 | 542 066.00 | 490 313.00 |
2018 | 51 753.00 | 414 249.00 |
2019 | 10 000.00 |
2018 | 10 000.00 |
2019 | 315 187.00 |
2018 | 336 486.00 |
2019 | 490 313.00 |
2018 | 414 249.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES- samedi 01 avril 2017: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/04/2017N° RCS : 830742565 - Dénomination : SELARL de CHIRURGIENS DENTISTES COHEN-PAULME & ASSOCIES - Adresse : 233 route de Cilaos 97450 Saint-Louis - Activité : exercice de la profession de chirurgien dentiste - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : gérant : COHEN (Jérémy), PAULME (Benoît), ELLER (Aubéri, Nadine, Julie)
- mardi 09 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180005 publié le 09/01/2018Annonce n° 2387 N° RCS : 830742565 - Dénomination : SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES - forme juridique : SELARL - capital : - Administration : gérants : COHEN (Jérémy), PAULME (Benoît), ELLER (Aubéri, Nadine, Julie), ROBERT (Delphine, Virginie, Francine), TALIBART (Fabien, Alexandre) - Modification : modification survenue sur la dénomination, l?administration
- mercredi 18 décembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 23 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200016 publié le 23/01/2020Annonce n° 3898 N° RCS : 830742565 - Dénomination : SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : modification du Gérant Robert, Delphine, Virginie, Francine ; nomination du Gérant : Cotton, Fanny ; nomination du Gérant : Ebelin, Constance - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 14 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200157 publié le 14/08/2020Annonce n° 1866 N° RCS : 830742565 - Dénomination : SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Fedeli, William - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 24 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210038 publié le 24/02/2021Annonce n° 2921 N° RCS : 830742565 - Dénomination : SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : modification du Gérant Paulme, Benoît ; Gérant partant : Bassinet, Aurélie , Patrick , Martine - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 23 avril 2021: Depot des comptes
- vendredi 23 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES- dimanche 01 octobre 2017 : Ouvert
233 RTE DE CILAOS 97450 SAINT-LOUIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES- BARY SANDRINE : 22 RUE HENRI GARDET 81200 MAZAMET
- BLAISE PHILIPPE : 3 PL FRANCOIS MITTERRAND 54510 TOMBLAINE
- BUNEA PAUL MIHAI : RUE DES JARDINIERS 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
- EL KHATTABI AHMED : 14 RUE SAINT NICOLAS 22300 LANNION
- FRANGOLACCI STEPHANOPO JEAN : 109 BD CARNOT 06400 CANNES
- GEURING PHILIPPE : 9 RUE DES MINIMES 55000 BAR-LE-DUC
- GOLLIARD DANIELE : 9 RUE DE LA FAIENCERIE 39800 POLIGNY
- MALARD FRANCOISE : 19 BD SAINT SYMPHORIEN 57050 LONGEVILLE-LES-METZ
- MERCIER CHRISTINE : 55 AV DU STADE 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- PARIS THOMAS : MANGOT VULCIN 97232 LE LAMENTIN
- ROUSSEL CAROLINE : 22 RUE DU COMMANDANT ROLLAND 13008 MARSEILLE 8
- CENTRE DE SANTE DENTAIRE : 3 PL DU GENERAL LECLERC 37000 TOURS
- DENTAIRE ATHIS MON : 37 AV DU 18 AVRIL 1944 91200 ATHIS-MONS
- SELARL LA CLE DU SOURIRE : 4 RUE ARMAND BLOCH 25200 MONTBELIARD
- SELARL PARRIEL : 30 BD DU MARECHAL JOFFRE 91490 MILLY-LA-FORET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIES- ASSATI RUDOLPH : 57 RUE DES TAKAMAKAS 97450 SAINT-LOUIS
- CERTAT JEAN : 59 RUE ST JEAN XXIII 97450 SAINT-LOUIS
- GONTHIER JEAN : 281 RTE HUBERT DELISLE 97450 SAINT-LOUIS
- MOILMA FRANCOIS : 1 PIECE JEANNE 97450 SAINT-LOUIS
- PAYET LOUIS : 40 RUE EMILE ZOLA 97450 SAINT-LOUIS
- SINAMAN LOUIS : 51 MAISON ROUGE 97450 SAINT-LOUIS
- JULIEN COMMERCE DE BOURBON : 272 RTE HUBERT DELISLE 97450 SAINT-LOUIS
- KAF LA KLASS : 56 RUE LAMBERT 97450 SAINT-LOUIS
- MDC PROD : 3 CHE HERMENCE COMBET 97450 SAINT-LOUIS
- MJL CONSTRUCTION : 54 RUE DE PARIS 97450 SAINT-LOUIS
- RESEDA : 2 CHE GRAMOUNE BEBE 97450 SAINT-LOUIS
- SCI MELLUNEC : 2 RUE DES BECS ROSES 97450 SAINT-LOUIS
- SCI PFR : 181 AV PRINCIPALE 97450 SAINT-LOUIS
- SCI PP DODO : 14 RTE DE CILAOS 97450 SAINT-LOUIS
- YACHA : 88 RUE LAMBERT 97450 SAINT-LOUIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SELARL COHEN-PAULME & ASSOCIESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives