LERINS FISH
Présentation générale de LERINS FISH
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LERINS FISH et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LERINS FISH est situé au 159 AV DU MARECHAL JUIN 06400 CANNES
C'est une qui a été crée le vendredi 08 septembre 2017 et qui est immatriculée sous le numéro 832457873 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 03.21Z ( Aquaculture en mer)
L'activité déclarée au greffe est : Aquaculture en mer
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 03.21Z (Aquaculture en mer), les activités sont :
- - l'aquaculture dans des citernes ou des réservoirs remplis d'eau salée
- - l'aquaculture dans les eaux saumâtres
- - l'aquaculture en eau de mer, y compris l'élevage de poissons ornementaux marins
- - l'exploitation de fermes d'élevage de vers marins
- - l'ostréiculture, la conchyliculture
- - la culture d'algues et d'autres plantes aquatiques comestibles
- - la culture d'autres crustacés, mollusques et animaux aquatiques d'eau de mer
- - la pisciculture marine
- - la production de naissains de bivalves (huîtres, moules, etc.), de jeunes langoustes, de larves de crevettes, d'alevins et de saumoneaux
Mais exclus
- - l'élevage de grenouilles (cf03.22Z)
- - l'exploitation de réserves pour la pêche sportive (cf93.19Z)
Chiffre d’affaire
LERINS FISH à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 1 228 547.00 € pour un résultat de -387 195.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
LERINS FISH est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si LERINS FISH est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR88832457873
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LERINS FISH de part son activité de 03.21Z ( Aquaculture en mer) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- aquafrais cannes
- kirsch bertrand
- s.r. audit
Les modifications survenues dans l'administration de la société LERINS FISH
- 2019-03-28 : Commissaire aux comptes titulaire : S.R.AUDIT en fonction le 05 Octobre 2017 ; Président : CHANDARAS Gilles Leopold Adolphe en fonction le 26 Mars 2019
- 2019-04-16 : Commissaire aux comptes titulaire : S.R.AUDIT en fonction le 05 Octobre 2017 ; Directeur général : CHANDARAS Gilles Léopold Adolphe en fonction le 12 Avril 2019 ; Président : THIAULT Jean-Baptiste André en fonction le 12 Avril 2019
- 2019-07-25 : Commissaire aux comptes titulaire : S.R.AUDIT en fonction le 05 Octobre 2017 ; Président : THIAULT Jean-Baptiste André en fonction le 12 Avril 2019
- 2019-07-31 : Commissaire aux comptes titulaire : S.R.AUDIT en fonction le 05 Octobre 2017 ; Président : THIAULT Jean-Baptiste André en fonction le 12 Avril 2019 ; Directeur général : KIRSCH Bertrand en fonction le 29 Juillet 2019
- 2020-10-13 : Président : AQUAFRAIS CANNES ; Directeur général : KIRSCH Bertrand ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT
- 2021-01-05 : Président : AQUAFRAIS CANNES ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT
- 2021-05-09 : Président : AQUAFRAIS CANNES HOLDING ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- aquafrais cannes :
- 2020-10-13 : AZUR FISH (832444863)
- 2020-10-11 : CANNES AQUAFRAIS (830310140)
- 2020-10-11 : ESTEREL FISH (832429583)
- kirsch bertrand :
- 2020-10-13 : AZUR FISH (832444863)
- 2020-10-11 : ESTEREL FISH (832429583)
- 2013-08-23 : CULTIMAR (530618370)
- s.r. audit :
- 2021-01-28 : MARTOIA T.P. (076720382)
- 2021-01-22 : SAINT FRANCOIS LONGCHAMP TOURISME (833975444)
- 2020-12-22 : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES (712621390)
- 2020-12-06 : VERT BLEU (510943103)
- 2020-12-04 : ENTREPRISE GENERALE PAUL LACROIX (075520023)
- 2020-11-22 : CHANSTEL (518868336)
- 2020-10-22 : ALEPH (400952339)
- 2020-10-22 : SCANTECH (383178597)
- 2020-10-13 : RECTIMO AVIATION (747220424)
- 2020-10-13 : RECTIMO AIR TRANSPORTS (311509152)
- 2020-10-13 : AZUR FISH (832444863)
- 2020-10-11 : ESTEREL FISH (832429583)
- 2020-10-06 : MIDEC (480888031)
- 2020-09-29 : CENTRE ROUTIER DU FRENEY-MONT-CENIS-FREJUS (313180903)
- 2020-09-20 : ALPES DIFFUSION EN GROS - ADG (328946900)
- 2020-09-20 : SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU SECTEUR DE TIGNES TIGNES DEVELOPPEMENT (349231068)
- 2020-09-20 : COMPTOIR CERAMIQUE DE SAVOIE (325820173)
- 2020-09-11 : SAS GROUPE GUY-CASSET (499573400)
- 2020-09-11 : CORAIL (504155763)
- 2020-08-25 : CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE ET DE SOINS (329393466)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LERINS FISH et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LERINS FISH |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 832457873 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2017-09-08 : vendredi 08 septembre 2017 |
Activité principale de l'unité légale | 03.21Z : Aquaculture en mer |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Activité | |
Section | Agriculture, sylviculture et pêche |
Sous section | Pêche et aquaculture |
Division | Aquaculture |
Activite | Aquaculture en mer |
Synonyme | pêcheur, producteur, éleveur, éleveur en mer, aquaculteur |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LERINS FISH- CO
2020 | 4 112 212.00 | 4 071 061.00 |
2019 | 41 151.00 | 2 298 215.00 |
2020 | 1 000.00 |
2019 | 1 000.00 |
2020 | -387 195.00 |
2019 | -244 783.00 |
2020 | 4 071 061.00 |
2019 | 2 298 215.00 |
2020 | 1 228 547.00 | 1 228 547.00 |
2019 | 1 484 056.00 |
2020 | -387 195.00 |
2019 | -244 783.00 |
2020 | -387 195.00 |
2019 | -244 783.00 |
2020 | 4 901 689.00 |
2019 | 4 901 689.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LERINS FISH- vendredi 08 septembre 2017: Immatriculation
Bodacc A publié le 08/09/2017N° RCS : 832457873 - Dénomination : LERINS FISH - Adresse : - Activité : exploitation d'une ferme Aquacole: transformation, conditionnement, conservation, commercialisation et vente des produits provenant de l'activité. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000.00 EUR - Administration : Président : FORGET-DUGARET Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : S. R. AUDIT
- jeudi 28 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190062 publié le 28/03/2019Annonce n° 84 N° RCS : 832457873 - Dénomination : LERINS FISH - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : S.R.AUDIT en fonction le 05 Octobre 2017 ; Président : CHANDARAS Gilles Leopold Adolphe en fonction le 26 Mars 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 16 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190075 publié le 16/04/2019Annonce n° 44 N° RCS : 832457873 - Dénomination : LERINS FISH - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : S.R.AUDIT en fonction le 05 Octobre 2017 ; Directeur général : CHANDARAS Gilles Léopold Adolphe en fonction le 12 Avril 2019 ; Président : THIAULT Jean-Baptiste André en fonction le 12 Avril 2019 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 25 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190142 publié le 25/07/2019Annonce n° 114 N° RCS : 832457873 - Dénomination : LERINS FISH - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : S.R.AUDIT en fonction le 05 Octobre 2017 ; Président : THIAULT Jean-Baptiste André en fonction le 12 Avril 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 31 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190146 publié le 31/07/2019Annonce n° 29 N° RCS : 832457873 - Dénomination : LERINS FISH - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : S.R.AUDIT en fonction le 05 Octobre 2017 ; Président : THIAULT Jean-Baptiste André en fonction le 12 Avril 2019 ; Directeur général : KIRSCH Bertrand en fonction le 29 Juillet 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 10 septembre 2019: Depot des comptes
- mardi 13 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200199 publié le 13/10/2020Annonce n° 96 N° RCS : 832457873 - Dénomination : LERINS FISH Exploitation d'une ferme aquacole: transformation, conditionnement, conservation, commercialisation et vente des produits provenant de l'activité. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : AQUAFRAIS CANNES ; Directeur général : KIRSCH Bertrand ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 05 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210002 publié le 05/01/2021Annonce n° 504 N° RCS : 832457873 - Dénomination : LERINS FISH Exploitation d'une ferme aquacole: transformation, conditionnement, conservation, commercialisation et vente des produits provenant de l'activité. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : AQUAFRAIS CANNES ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- dimanche 09 mai 2021: Depot des comptes
- dimanche 09 mai 2021: Modification
Bodacc B n°20210091 publié le 09/05/2021Annonce n° 85 N° RCS : 832457873 - Dénomination : LERINS FISH Exploitation d'une ferme aquacole: transformation, conditionnement, conservation, commercialisation et vente des produits provenant de l'activité. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : AQUAFRAIS CANNES HOLDING ; Commissaire aux comptes titulaire : S.R. AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LERINS FISH- vendredi 08 septembre 2017 : Ouvert
159 AV DU MARECHAL JUIN 06400 CANNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LERINS FISH- BAIZEAU GILLES : 1 RUE DU GRAND FOUR 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
- BRUNEL LAURE : 5 RUE HAUTE 34140 LOUPIAN
- CHASTELAN CHARLEY : BD JEAN MATHIEU GRANGENT 34200 SETE
- GROLLEAU BERNARD : RTE NEUVE 17390 LA TREMBLADE
- LECOMTE PHILIPPE : 17320 SAINT-JUST-LUZAC
- NEVEU HERVE : 73 RUE DES COTINES 17480 LE CHATEAU D'OLERON
- NOAILLES JEAN : 10 IMP DU BEC 33470 GUJAN-MESTRAS
- ARMENENT NOZ DEI II : 45 RUE DE TROZOUL 22560 TREBEURDEN
- EARL COMPTOIR ATLANTIQUE : RUE DE LA CORDERIE 17390 LA TREMBLADE
- ETABLISSEMENT JAMES DARODES : 11 RTE DES MOUETTES 17550 DOLUS D'OLERON
- FERME AQUACOLE DES SALINES : CAP CHEVALIER 97227 SAINTE-ANNE
- JOUSSEAUME PERE ET FILS : RUE DES SAUNIERS 17530 ARVERT
- LEGER FRERES : 14 RUE DES HOGUES 14230 ISIGNY-SUR-MER
- LES HUITRES DU BANC D HARDOUIN : 5 ALL DES MESANGES 33470 GUJAN-MESTRAS
- PISCICULTURE DE MENAOUEN : TRAON AR ROC'H 22310 PLESTIN-LES-GREVES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LERINS FISH- DECARRO LAETITIA : 50 BD DU RIOU 06400 CANNES
- FREYMOND JOEL : 6 RUE DES FRERES CASANOVA 06400 CANNES
- JAKUBOWICZ JERERMY : 56 AV DU PETIT JUAS 06400 CANNES
- TEMIM CHRISTIANE : 1 RUE DES TAMBOURINAIRES 06400 CANNES
- COTE CANNES : 7 PL STANISLAS 06400 CANNES
- CTIM LES LISERONS : BD EUGENE TRIPET 06400 CANNES
- DYOU : 3 SQ MERIMEE 06400 CANNES
- FRAGRI : 23 RUE DES ETATS UNIS 06400 CANNES
- LITTLE MAYA : 80 AV MARECHAL GALLIENI 06400 CANNES
- ROYALBLS : 4 RUE LA FONTAINE 06400 CANNES
- SCI KAHLA : 60 BD CARNOT 06400 CANNES
- SCI MADELEINE : 18 AV SAINT JEAN 06400 CANNES
- TB INVEST : 68 AV DE GRASSE 06400 CANNES
- VILLA PALMA : 27 RUE COMMANDANT ANDRE 06400 CANNES
- VIMM : 16 RUE DE STALINGRAD 06400 CANNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LERINS FISHRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives