STVA SAS
Présentation générale de STVA SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société STVA SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société STVA SAS est situé au 5 RUE FREDERIC CLAVEL 92150 SURESNES
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mardi 26 décembre 2017 et qui est immatriculée sous le numéro 834210270 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 11 175,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 52.29B ( Affrètement et organisation des transports)
L'activité déclarée au greffe est : Affrètement et organisation des transports
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 52.29B (Affrètement et organisation des transports), les activités sont :
- - l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics
- - l'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport
- - l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés
- - les activités de commissionnaire en douane
- - les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien
- - les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.)
Mais exclus
- - la vérification des factures et l'information sur les tarifs (cf74.90B)
Chiffre d’affaire
STVA SAS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 113 385 738.00 € pour un résultat de -1 948 772.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
STVA SAS est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si STVA SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR73834210270
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à STVA SAS de part son activité de 52.29B ( Affrètement et organisation des transports) sont :
- 00016 : Transports routiers (84.8% des salariés)
- 02972 : Navigation personnel sédentaire (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- forbes walter alejandro
- pricewaterhousecoopers audit
Les modifications survenues dans l'administration de la société STVA SAS
- 2018-06-01 : Président : FORBES Walter Alejandro en fonction le 26 Décembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 30 Mai 2018
- 2018-08-17 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 30 Mai 2018 ; Président : FLORET Jean-Michel en fonction le 14 Août 2018
- 2020-07-31 : Président : FORBES Walter Alejandro ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- forbes walter alejandro :
- 2020-04-01 : SOCIETE DE TRANSPORTS DE VEHICULES AUTOMOBILES (562037473)
- 2019-10-08 : GLOBAL AUTOMOTIVE LOGISTICS (420705444)
- pricewaterhousecoopers audit :
- 2021-02-02 : CAROLINE 4 (493154140)
- 2021-02-02 : CrossQuantum (814770855)
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-01-31 : GROUPE SNI TERRITOIRE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE (751459769)
- 2021-01-31 : CAROLINE 6 (493154264)
- 2021-01-31 : LABORATOIRE PHYTO-ACTIF (377999347)
- 2021-01-29 : EGIS PARKING (833415219)
- 2021-01-29 : GUIMA PALFINGER (846950442)
- 2021-01-29 : La Plateforme Médicale (824456636)
- 2021-01-29 : LES COTEAUX LAURENTINS (807473327)
- 2021-01-29 : VINCI Energies France Cloud Builder (852535657)
- 2021-01-29 : LABORATOIRES COLOPLAST (312328362)
- 2021-01-29 : ERMEWA INTERSERVICES (519114169)
- 2021-01-29 : SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE (410351118)
- 2021-01-27 : CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D' ENERGIE DE GRANDBOIS (492767520)
- 2021-01-27 : PEGASE (883628877)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. HAUT DU SAULE SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE HAUT DU SAULE (479915704)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA SALESSE (494992423)
- 2021-01-27 : C.E.P.E. DE LACOMBE (CENTRALE EOLIENNE D'ELECTRICITE DE LACOMBE) (538413154)
- 2021-01-27 : CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (494303852)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société STVA SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | STVA SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 834210270 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2017-12-26 : mardi 26 décembre 2017 |
Activité principale de l'unité légale | 52.29B : Affrètement et organisation des transports |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Division | Services auxiliaires des transports |
Activite | Affrètement et organisation des transports |
Synonyme | douane, douanier, commissaire de transport |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de STVA SAS- CO
2019 | 196 389 970.00 | 95 793 495.00 |
2018 | 110 596 475.00 | 78 793 829.00 |
2019 | 11 175.00 |
2018 | 11 175.00 |
2019 | -1 481 488.00 |
2018 | -5 632 287.00 |
2019 | 95 793 495.00 |
2018 | 78 793 829.00 |
2019 | 113 385 738.00 | 166 038 466.00 |
2018 | 52 652 728.00 | 156 344 486.00 |
2019 | -1 948 772.00 |
2018 | -7 864 898.00 |
2019 | -1 481 488.00 |
2018 | -5 632 287.00 |
2019 | 76 064 000.00 |
2018 | 76 064 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société STVA SAS- mercredi 03 janvier 2018: Immatriculation
Bodacc A publié le 03/01/2018N° RCS : 834210270 - Dénomination : STVA S. A. S. U. - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000.00 EUR - Administration : Président : FORBES Walter Alejandro
- mercredi 16 mai 2018: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1323 N° RCS : 834210270 - Dénomination : STVA S. A. S. U. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés scindées pourront former opposition à cette scission dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce. - Origine :
- vendredi 01 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180103 publié le 01/06/2018Annonce n° 1542 N° RCS : 834210270 - Dénomination : STVA S. A. S. U. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : FORBES Walter Alejandro en fonction le 26 Décembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 30 Mai 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180155 publié le 17/08/2018Annonce n° 2807 N° RCS : 834210270 - Dénomination : STVA SAS Exploitaiton, location, construction, réparation, aménagement achat et vente de tout matériel ferroviaire et de transport, organisation et commerce de tous modes de transport, opérations de groupage, d'affrètement toutes activités de commissionnaire de transports, achat, Exploiation, mise en valeur, vente et licence de tous brevets d'invention relatifs au matériel ferroviaire et à tout matériel de Trasport manutention, stockage, préparation technique et mécanique, ainsi que mise en carburant de véhicules de toutes natures. location et entretien de tous matériels, magasinage, entreposage, consignation de Marchanides ainsi que toutes activités de préparation et de réparation automobile. vente de carburant aux professionnels de l'automobile et du transport. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 11175.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 30 Mai 2018 ; Président : FLORET Jean-Michel en fonction le 14 Août 2018 - Modification : Modification du capital. Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité. Modification de l'origine de fond personne morale. Modification de l'adresse du siè
- mardi 24 septembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 02 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200023 publié le 02/02/2020Annonce n° 2987 N° RCS : 834210270 - Dénomination : STVA SAS Exploitaiton, location,construction, réparation, aménagement achat et vente de tout matériel ferroviaire et de transport, organisation et commerce de tous modes de transport, opérations de groupage, d'affrètement toutes activités de commissionnaire de transports, achat,exploiation, mise en valeur, vente et licence de tous brevets d'invention relatifs au matériel ferroviaire et à tout matériel de trasport manutention, stockage, préparation technique et mécanique, ainsi que mise en carburant de véhicules de toutes natures. Location et entretien de tous matériels, magasinage, entreposage, consignation de marchanides ainsi que toutes activites de préparation et de réparation automobile. Vente de carburant aux professionnels de l'automobile et du transport - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : transfert du siège social.
- vendredi 31 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200147 publié le 31/07/2020Annonce n° 1564 N° RCS : 834210270 - Dénomination : STVA SAS Exploitaiton, location,construction, réparation, aménagement achat et vente de tout matériel ferroviaire et de transport, organisation et commerce de tous modes de transport, opérations de groupage, d'affrètement toutes activités de commissionnaire de transports, achat,exploiation, mise en valeur, vente et licence de tous brevets d'invention relatifs au matériel ferroviaire et à tout matériel de trasport manutention, stockage, préparation technique et mécanique, ainsi que mise en carburant de véhicules de toutes natures. Location et entretien de tous matériels, magasinage, entreposage, consignation de marchanides ainsi que toutes activites de préparation et de réparation automobile. Vente de carburant aux professionnels de l'automobile et du transport - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : FORBES Walter Alejandro ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société STVA SAS- vendredi 29 juin 2018 : Fermé
49 QUAI ALPHONSE LE GALLO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - jeudi 12 décembre 2019 : Fermé
26 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS-PERRET - jeudi 12 décembre 2019 : Ouvert
5 RUE FREDERIC CLAVEL 92150 SURESNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société STVA SAS- ABICHOU MUSTAPHA : AV DES BLEUETS 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- IPOMO MBUTA RAOUL : 25 RUE VIEIL ABREUVOIR 59100 ROUBAIX
- MIEL CHRISTINE : 1135 RUE DES TROIS CROIX 45470 TRAINOU
- PEILLEX CECILIA : 508 RTE DU GENERAL CURIAL 73250 SAINT PIERRE D'ALBIGNY
- A+ EXPRESS ORGANES : 2 IMP LOUIS BLANC 60160 MONTATAIRE
- ARCELORMITTAL LOGISTICS FRANCE : 6 RUE ANDRE CAMPRA 93210 SAINT-DENIS
- CARGOLOG : 6 AV SAINT GRANIER 31300 TOULOUSE
- GLOBTRANS AIR FREIGHT : 19 BD ARTHUR MICHAUD 13015 MARSEILLE 15
- GUIDAMOTO : 4 RUE DE MONTVOLANT 45340 NIBELLE
- MAQARTIM : 86 ALL DES CHENES 95670 MARLY-LA-VILLE
- MARKEN : 11 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX
- PRESTONNES : 13 ALL DES COTEAUX 93340 LE RAINCY
- QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL : 4 RUE DU MEUNIER 95700 ROISSY-EN-FRANCE
- THS SERVICES : 262 RUE D EPINAY 95100 ARGENTEUIL
- TRANSIT VILUS ET FILS : 22 RUE LAMARTINE 97110 POINTE-À-PITRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société STVA SAS- CERUTTI ALESSANDRO : 24 RUE CARNOT 92150 SURESNES
- D'HALLOY SEBASTIEN : 41 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 92150 SURESNES
- GRANDFOND PHILIPPE : 19 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES
- LOU HENRI : 27 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES
- MUSSEAU RENAUD : 18 RUE DU MONT VALERIEN 92150 SURESNES
- AXE-V : 17 RUE GABRIEL PHILIPPE 92150 SURESNES
- CL DESIGN : 21 RUE CARNOT 92150 SURESNES
- CONSEIL PROMO INDUSTRIELLE COMMERCIALE : 34 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 92150 SURESNES
- IMMOVI LE VAUDREUIL : 1 RUE DE SAINT CLOUD 92150 SURESNES
- S.A.C.I.C.A.P. AIPAL : 127 RUE GAMBETTA 92150 SURESNES
- SCI DU MONT VALERIEN : 43 RUE DES FLEURS 92150 SURESNES
- SCI L ARBRE DES TOURELLES : 3 RUE GARIBALDI 92150 SURESNES
- SOCIETE CIVILE DE GESTION VERSAILLAISE : 3 RUE GARIBALDI 92150 SURESNES
- SOFIBEL : 4 CHE DES HOCQUETTES 92150 SURESNES
- SYND.COPR. DU 29 BD HENRI SELLIER 92 SUR : 29 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société STVA SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives