FERREYRA ET SES FILS
Présentation générale de FERREYRA ET SES FILS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FERREYRA ET SES FILS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FERREYRA ET SES FILS est situé au 61 RTE DE BRUNOY 91480 QUINCY-SOUS-SENART
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mercredi 01 janvier 1958 et qui est immatriculée sous le numéro 958201360 au greffe de
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 241 461,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 45.11Z ( Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 45.11Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- - le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- - véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais exclus
- - la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- - la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
- - le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
Chiffre d’affaire
FERREYRA ET SES FILS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 40 776 507.00 € pour un résultat de 284 696.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
FERREYRA ET SES FILS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si FERREYRA ET SES FILS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71958201360
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FERREYRA ET SES FILS de part son activité de 45.11Z ( Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers) sont :
- 01090 : Services de l'automobile (93.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.3% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FERREYRA ET SES FILS
- 2011-10-21 : Directeur général : FERREYRA Olivier modification le 10 Octobre 2002 Président : FERREYRA Christophe modification le 10 Octobre 2002 Fondé de pouvoir à procuration générale : FERREYRA Christophe en fonction le 07 Octobre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : SCP GVA en fonction le 13 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NARQUIN Franck en fonction le 13 Octobre 2011
- 2017-03-01 : Commissaire aux comptes titulaire : SCP GVA en fonction le 28 Avril 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : NARQUIN Franck en fonction le 28 Avril 2015 ; Président : SAPHIR en fonction le 24 Février 2017
- 2018-02-07 : Président : SAPHIR en fonction le 24 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GCIC GESTION COMPTABLE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE en fonction le 05 Février 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FERREYRA ET SES FILS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FERREYRA ET SES FILS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 958201360 00061 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1958-01-01 : mercredi 01 janvier 1958 |
Activité principale de l'unité légale | 45.11Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
Division | Commerce de véhicules automobiles |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FERREYRA ET SES FILS- CO
2020 | 16 912 043.00 | 15 374 532.00 |
2019 | 1 537 511.00 | 21 734 321.00 |
2020 | 1 241 461.00 |
2019 | 1 241 461.00 |
2020 | 550 472.00 |
2019 | -16 055.00 |
2020 | 15 374 532.00 |
2019 | 21 734 321.00 |
2020 | 40 776 507.00 | 40 776 507.00 |
2019 | 41 780 993.00 |
2020 | 284 696.00 |
2019 | -45 933.00 |
2020 | 550 472.00 |
2019 | -16 055.00 |
2020 | 12 711 933.00 | 3 764 118.00 |
2019 | 8 947 815.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FERREYRA ET SES FILS- dimanche 07 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 18 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090115 publié le 18/06/2009Annonce n° 1329 N° RCS : 958201360 - Dénomination : FERREYRA ET SES FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1241461.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination BOISSY AUTOMOBILES Forme juridique Société par Actions Simplifiées Siège social 51 ave du Général Leclerc 94470 BOISSY ST LEGER Rcs B 300 27 303.
- mercredi 02 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 30 août 2010: Depot des comptes
- vendredi 23 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 21 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110205 publié le 21/10/2011Annonce n° 1492 N° RCS : 958201360 - Dénomination : FERREYRA ET SES FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : FERREYRA Olivier modification le 10 Octobre 2002 Président : FERREYRA Christophe modification le 10 Octobre 2002 Fondé de pouvoir à procuration générale : FERREYRA Christophe en fonction le 07 Octobre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : SCP GVA en fonction le 13 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NARQUIN Franck en fonction le 13 Octobre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 10 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150089 publié le 10/05/2015Annonce n° 1274 N° RCS : 958201360 - Dénomination : FERREYRA ET SES FILS concessionnaire automobile, vente de véhicules neufs et occasions, réparations mécaniques et carrosserie, location de véhicules. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité. Modification adresse de siège. Modification adresse de l'établissement.
- jeudi 24 septembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 29 septembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 01 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170042 publié le 01/03/2017Annonce n° 1491 N° RCS : 958201360 - Dénomination : FERREYRA ET SES FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : SCP GVA en fonction le 28 Avril 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : NARQUIN Franck en fonction le 28 Avril 2015 ; Président : SAPHIR en fonction le 24 Février 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 07 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180026 publié le 07/02/2018Annonce n° 2209 N° RCS : 958201360 - Dénomination : FERREYRA ET SES FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SAPHIR en fonction le 24 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GCIC GESTION COMPTABLE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE en fonction le 05 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
- mardi 27 octobre 2020: Vente
Bodacc A publié le 23/10/2020Annonce n° 3359 N° RCS : 301027314 - Dénomination : STE DE VENTE ET D ENTRETIEN AUTOMOBILE 94 SOVEA 94 51 Avenue du Général Leclerc 94470 Boissy-Saint-Léger concessionnaire automobile, vente de véhicules neufs et occasions, réparation mécanique et carrosserie, location de véhicules - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 325000.00 EUR - Administration : Président : AUTO DISTRIBUTION PROVENCE ; Commissaire aux comptes titulaire : GCIC ; Commissaire aux comptes suppléant : SAINT GERMAIN AUDIT - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : lLs affiches parisiennes - Opposition : Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce. - Origine : établissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 373597.00 euros
- mardi 27 octobre 2020: Vente
Bodacc A publié le 23/10/2020Annonce n° 3360 N° RCS : 301027314 - Dénomination : STE DE VENTE ET D ENTRETIEN AUTOMOBILE 94 SOVEA 94 18 Avenue de Valenton 94450 Limeil-Brévannes concessionnaire automobiles, vente de véhicules neufs et occasion, réparations mécaniques et carrosserie, location de véhicule - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 325000.00 EUR - Administration : Président : AUTO DISTRIBUTION PROVENCE ; Commissaire aux comptes titulaire : GCIC ; Commissaire aux comptes suppléant : SAINT GERMAIN AUDIT - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : Affiches Parisiennes - Opposition : Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce. - Origine : établissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 730241.00 euros
- dimanche 20 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FERREYRA ET SES FILS- vendredi 01 mars 2002 : Fermé
166 RUE DE PARIS 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - mercredi 01 avril 2015 : FERLOC Fermé
37 RUE VOLTAIRE 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - samedi 25 décembre 1993 : Fermé
43 AV SALVADOR ALLENDE 91560 CROSNE - lundi 01 avril 2002 : Fermé
3 RUE DIDEROT 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - dimanche 01 janvier 2017 : Fermé
190 RUE DE PARIS 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - mercredi 01 avril 2015 : Fermé
188 RUE DE PARIS 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - jeudi 01 octobre 2020 : BOISSY AUTOMOBILE Fermé
18 AV DE VALENTON 94450 LIMEIL-BREVANNES - jeudi 01 octobre 2020 : BOISSY AUTOMOBILES Fermé
51 AV DU GENERAL LECLERC 94470 BOISSY-SAINT-LEGER - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
61 RTE DE BRUNOY 91480 QUINCY-SOUS-SENART
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FERREYRA ET SES FILS- BATAEV ARSLAN : 3 RUE ERNEST DUFER 31300 TOULOUSE
- BOSOROGU EMANUEL : 1 RUE SAINT EVENT 22640 LA MALHOURE
- BOUDRAI FATHEH : 2 RUE HENRI DE REGNIER 29200 BREST
- MONTRON TERRY : 19 RUE BODEREAU 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL
- PUECH EMMANUEL : LA BARAQUE 12580 CAMPUAC
- SALHI AMINE : 258 RUE INGRES 59100 ROUBAIX
- VERDES ION : 157 RUE DE CHANTEPIE 37300 JOUE-LES-TOURS
- APPRO CARS : RUE DU VERCORS 38790 SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
- DEF ATTITUDE : LES PLANS DE LOUBE 83390 CUERS
- GT31 : 6 AV PRAT GIMONT 31130 BALMA
- JMC AUTO PASSION : 450 RUE DE L'AVENIR 27310 BOSGOUET
- PF AUTO 28 : 2 ALL PAUL DELMET 28100 DREUX
- ROADSTER SPIRIT : 8 RUE COLETTE 45230 CHATILLON-COLIGNY
- SHOPTALOC : 2 RUE HENRI MUSLER 92230 GENNEVILLIERS
- SOFALI AUTO : 23 RTE DE PARIS 45290 PRESSIGNY-LES-PINS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FERREYRA ET SES FILS- APETRII COSMIN : 20 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 VARENNES-JARCY
- BENARIBI RANIA : 8 RUE GUY MOCQUET 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- DIAZ VIRGINIE : 34 RUE DE BOISSY ST LEGER 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- EL FARISSI NAOUAL : 18 RUE DE LA GARE 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- EZZAMMAT ABDELAZIZ : 40 RUE MERE MARIE PIA 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- PINCHEDEZ KARINE : 4 DOMAINE DES BOIS DE JARCY 91480 VARENNES-JARCY
- AMICALE PHOTOGRAPHIQUE QUINCEENNE : 4 RUE COMBS LA VILLE 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- DELTA : 46 RUE MARX DORMOY 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- HGH : 15 RUE COMBS LA VILLE 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- SCI DU CENTRE DE L ORMEAU : 6 MANDRES 91480 VARENNES-JARCY
- SCI GUYNEMER : 20 RUE DE LA BRECHE DES VIGNES 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- SCI KASADE : RUE DES ARTISANS 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- SOC TRAVAUX RENOVATION D ISOLATION : 131 AV JEAN JAURES 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- SOCIETE DELAUNEY ET FILS : RTE DE TREMBLAY 91480 VARENNES-JARCY
- V.R.J : 18 RUE DU BOIS DE LA REMISE 91480 VARENNES-JARCY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FERREYRA ET SES FILSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives