Toutes les annonces
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU BOIS HARDOUIN
Référence de publication : 20080156 - Annonce : 395
Bodacc B n°20080156 publié le 02/09/2008
Annonce n° 395 N° RCS : 323401158 - Dénomination : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU BOIS HARDOUIN - forme juridique : Groupement foncier agricole - capital : 128819.42 EUR - Administration : Gérant partant : UNION FRANCAISE DE GESTION (SA) représentée par CAMO, ANDRE, Adresse : Demeurant 173 boulevard Haussmann 75008 Paris, nomination du Gérant : UFG REAL ESTATE MANAGERS - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU BOIS HARDOUIN
Référence de publication : BXA11234000429B
Bodacc A publié le 26/08/2011
N° RCS : 323401158 - Dénomination : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU BOIS HARDOUIN - Adresse : Bois Hardouin 56500 Moustoir-Remungol - Activité : La propriété et l'administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet - forme juridique : Groupement foncier agricole - capital : 128819.42 EUR - Administration : Gérant associé : CORRIGAN André, Georges, Marie
Evénement : immatriculationsGROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU BOIS HARDOUIN
Référence de publication : 20160056 - Annonce : 644
Bodacc B n°20160056 publié le 20/03/2016
Annonce n° 644 N° RCS : 323401158 - Dénomination : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU BOIS HARDOUIN - forme juridique : Groupement foncier agricole - capital : - Administration : Gérant, Associé indéfiniment responsable : CORRIGNAN André, Georges, Marie Gérant, Associé indéfiniment responsable : FASSOT Gilles, André - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU BOIS HARDOUIN
Référence de publication : 20200097 - Annonce : 191
Bodacc B n°20200097 publié le 21/05/2020
Annonce n° 191 N° RCS : 323401158 - Dénomination : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU BOIS HARDOUIN - forme juridique : Groupement foncier agricole - capital : - Administration : Gérant, Associé indéfiniment responsable : FASSOT Gilles, André ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FASSOT Marie-Agnès, Jeanne né(e) AUFFRET - Modification : Modification survenue sur l'administration
Evénement : modifications