Toutes les annonces
CP OR DEVISES
Référence de publication : - Annonce : 5895
Bodacc B n° publié le //
Annonce n° 5895 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire : DJIAN Jean-Pierre ; Président du conseil de surveillance : Dufer Henri ; Membre du directoire : CHAZEAU Bruno ; Membre du conseil de surveillance : Ange Michel ; Membre du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du conseil de surveillance : Peyret Frédéric ; Membre du directoire : KOCZOR Cédric, Jean, Paul ; Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BDO Rhône Alpes ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsCPR BILLETS
Greffe : paris
Référence de publication : BXC082250015226 - Annonce : 5971
Depot au Bodacc publié le 21/08/2008
Annonce n° 5971 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CPR BILLETS 59-61 rue La Fayette 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme à directoire - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCPR BILLETS
Référence de publication : 20080168 - Annonce : 1877
Bodacc B n°20080168 publié le 18/09/2008
Annonce n° 1877 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CPR BILLETS - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 4800000 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire ERNST & YOUNG et autres, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PICARLE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Peuch-Lestrade, Philippe, Commissaire aux comptes suppléant partant : Garrel, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Desruelle, Lucien. - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Référence de publication : 20090048 - Annonce : 1406
Bodacc B n°20090048 publié le 10/03/2009
Annonce n° 1406 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 4800000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Référence de publication : 20090138 - Annonce : 1286
Bodacc B n°20090138 publié le 22/07/2009
Annonce n° 1286 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 4800000 EUR - Administration : Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Michel, Bernard, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Carlos, Marc. - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Greffe : paris
Référence de publication : BXC08226013350R - Annonce : 3328
Depot au Bodacc publié le 21/08/2009
Annonce n° 3328 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES 59-61 rue La Fayette 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme à directoire - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCP OR DEVISES
Greffe : paris
Référence de publication : BXC101830112501 - Annonce : 8753
Depot au Bodacc publié le 02/08/2010
Annonce n° 8753 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES 59-61 R LA FAYETTE 75009 PARIS - forme juridique : Société anonyme à directoire - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCP OR DEVISES
Référence de publication : 20110138 - Annonce : 469
Bodacc B n°20110138 publié le 19/07/2011
Annonce n° 469 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 4800000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Desruelle, Lucien, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Léger, Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Greffe : paris
Référence de publication : BXC112000023769 - Annonce : 8957
Depot au Bodacc publié le 02/08/2011
Annonce n° 8957 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES 59-61 rue La Fayette 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme à directoire - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCP OR DEVISES
Référence de publication : 20110210 - Annonce : 1755
Bodacc B n°20110210 publié le 28/10/2011
Annonce n° 1755 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 4800000 EUR - Administration : Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Carlos, Marc, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Kiren, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Référence de publication : 20120162 - Annonce : 4050
Bodacc B n°20120162 publié le 23/08/2012
Annonce n° 4050 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES - forme juridique : Société anonyme - capital : 4800000 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire SARL BDO Rhône Alpes - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Greffe : paris
Référence de publication : BXC12222012804D - Annonce : 7119
Depot au Bodacc publié le 27/08/2012
Annonce n° 7119 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES 59/61 rue La Fayette 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCP OR DEVISES
Greffe : paris
Référence de publication : 75012013S070103 - Annonce : 7803
Depot au Bodacc publié le 23/09/2013
Annonce n° 7803 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES 59/61 rue La Fayette 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCP OR DEVISES
Référence de publication : 20140053 - Annonce : 1133
Bodacc B n°20140053 publié le 16/03/2014
Annonce n° 1133 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES - forme juridique : Société anonyme - capital : 4800000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Léger, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois, Fabrice - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Greffe : paris
Référence de publication : 75012014S073648 - Annonce : 6797
Depot au Bodacc publié le 15/10/2014
Annonce n° 6797 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES 59/61 rue La Fayette 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCP OR DEVISES
Greffe : paris
Référence de publication : 75012015S067208 - Annonce : 3185
Depot au Bodacc publié le 05/09/2015
Annonce n° 3185 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES 59/61 rue La Fayette 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCP OR DEVISES
Référence de publication : 20160052 - Annonce : 2100
Bodacc B n°20160052 publié le 15/03/2016
Annonce n° 2100 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES - forme juridique : Société anonyme - capital : 4800000 EUR - Administration : Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Kiren, Jean-Christophe, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Chevallier, Bertrand - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Greffe : paris
Référence de publication : 75012016S045844 - Annonce : 3435
Depot au Bodacc publié le 24/08/2016
Annonce n° 3435 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES 59/61 rue La Fayette 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCP OR DEVISES
Greffe : paris
Référence de publication : 75012017S064406 - Annonce : 5104
Depot au Bodacc publié le 26/08/2017
Annonce n° 5104 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES 59/61 rue La Fayette 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCP OR DEVISES
Référence de publication : 20170220 - Annonce : 1115
Bodacc B n°20170220 publié le 16/11/2017
Annonce n° 1115 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES - forme juridique : Société anonyme - capital : 4800000 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Vacher, Frederic - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Greffe : paris
Référence de publication : 75012018S095570 - Annonce : 5611
Depot au Bodacc publié le 23/10/2018
Annonce n° 5611 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES 59-61 rue La Fayette 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCP OR DEVISES
Référence de publication : 20190027 - Annonce : 4989
Bodacc B n°20190027 publié le 07/02/2019
Annonce n° 4989 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES - forme juridique : Société anonyme - capital : 4800000 EUR - Administration : Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Chevallier, Bertrand ; Membre du conseil de surveillance partant : Jolland, Olivier ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Sigrist, nom d'usage : Schutterle, Céline ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Peyret, Frédéric - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Greffe : paris
Référence de publication : 75012019S096976 - Annonce : 1058
Depot au Bodacc publié le 29/09/2019
Annonce n° 1058 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES 59-61 rue La Fayette 75009 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCP OR DEVISES
Référence de publication : 20190246 - Annonce : 3288
Bodacc B n°20190246 publié le 22/12/2019
Annonce n° 3288 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : SARL BDO Rhône Alpes ; Membre du directoire : CHAZEAU Bruno ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice ; Président du conseil de surveillance : Dufer Henri ; Membre du conseil de surveillance : Ange Michel ; Membre du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du conseil de surveillance : Peyret Frédéric ; Président du directoire : DJIAN Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres - Modification : Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Référence de publication : 20200046 - Annonce : 5895
Bodacc B n°20200046 publié le 05/03/2020
Annonce n° 5895 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s\'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l\'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l\'objet social ou susceptibles d\'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire : DJIAN Jean-Pierre ; Président du conseil de surveillance : Dufer Henri ; Membre du directoire : CHAZEAU Bruno ; Membre du conseil de surveillance : Ange Michel ; Membre du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du conseil de surveillance : Peyret Frédéric ; Membre du directoire : KOCZOR Cédric, Jean, Paul ; Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BDO Rhône Alpes ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Greffe : greffe du tribunal de commerce de paris
Référence de publication : 7501BP2020B0042 - Annonce : 1355
Bodacc A publié le 08/08/2020
Annonce n° 1355 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES 8 rue du 4 Septembre 75002 Paris OR d'investissement - forme juridique : Société anonyme - capital : 4800000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Journal Spécial des Sociétés - Opposition : au fonds vendu 8 rue du 4 Septembre 75002 Paris pour la validité, Me Ann Bruguiere-Sebilo Acocat à la Cour 26 avenue Marceau 75008 Paris pour la correspondance. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 335000,00 euros.
Evénement : ventes et cessionsCP OR DEVISES
Référence de publication : 20200167 - Annonce : 1586
Bodacc B n°20200167 publié le 28/08/2020
Annonce n° 1586 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire : DJIAN Jean-Pierre ; Président du conseil de surveillance : Dufer Henri ; Membre du conseil de surveillance : Ange Michel ; Membre du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du conseil de surveillance : Peyret Frédéric ; Membre du directoire : KOCZOR Cédric, Jean, Paul ; Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BDO Rhône Alpes ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsCP OR DEVISES
Référence de publication : 20200167 - Annonce : 1587
Bodacc B n°20200167 publié le 28/08/2020
Annonce n° 1587 N° RCS : 352572937 - Dénomination : CP OR DEVISES Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire, Membre du directoire : KOCZOR Cédric, Jean, Paul ; Président du conseil de surveillance : Dufer Henri ; Membre du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du conseil de surveillance : Peyret Frédéric ; Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Membre du conseil de surveillance : LARCHER Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BDO Rhône Alpes ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsLoomis FX, Gold and Services
Référence de publication : 20200194 - Annonce : 4294
Bodacc B n°20200194 publié le 06/10/2020
Annonce n° 4294 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur la dénomination.
Evénement : modificationsLoomis FX, Gold and Services
Référence de publication : 20210034 - Annonce : 7730
Bodacc B n°20210034 publié le 18/02/2021
Annonce n° 7730 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire, Membre du directoire : KOCZOR Cédric, Jean, Paul ; Président du conseil de surveillance : Dufer Henri ; Membre du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du conseil de surveillance : Peyret Frédéric ; Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Membre du conseil de surveillance : LARCHER Robert ; Membre du directoire : MARINE Geno ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BDO Rhône Alpes ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsLoomis FX, Gold and Services
Référence de publication : 20210051 - Annonce : 2600
Bodacc B n°20210051 publié le 14/03/2021
Annonce n° 2600 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire, Membre du directoire : KOCZOR Cédric, Jean, Paul ; Président du conseil de surveillance : Dufer Henri ; Membre du conseil de surveillance : Peyret Frédéric ; Vice-président du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Membre du conseil de surveillance : LARCHER Robert ; Membre du directoire : MARINE Geno ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BDO Rhône Alpes ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsLoomis FX, Gold and Services
Référence de publication : 20210057 - Annonce : 3916
Bodacc B n°20210057 publié le 23/03/2021
Annonce n° 3916 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire, Membre du directoire : KOCZOR Cédric, Jean, Paul ; Président du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du conseil de surveillance : Peyret Frédéric ; Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Membre du conseil de surveillance : LARCHER Robert ; Membre du directoire : MARINE Geno ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BDO Rhône Alpes ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsLoomis FX, Gold and Services
Référence de publication : 20210117 - Annonce : 4387
Bodacc B n°20210117 publié le 17/06/2021
Annonce n° 4387 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire, Membre du directoire : KOCZOR Cédric, Jean, Paul ; Président du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du conseil de surveillance : Peyret Frédéric ; Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Membre du conseil de surveillance : LARCHER Robert ; Membre du directoire : MARINE Geno ; Membre du conseil de surveillance : TRULSSAN CORDA Anette, Marie ; Membre du conseil de surveillance : FRENZEL Catherine, Dany ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BDO Rhône Alpes ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsLoomis FX, Gold and Services
Greffe : créteil
Référence de publication : 9401MYG82886000 - Annonce : 5371
Depot au Bodacc publié le 18/06/2021
Annonce n° 5371 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services 42 Rue Benoît Malon 94250 Gentilly - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLoomis FX, Gold and Services
Référence de publication : 20210250 - Annonce : 2353
Bodacc B n°20210250 publié le 24/12/2021
Annonce n° 2353 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire, Membre du directoire : KOCZOR Cédric, Jean, Paul ; Président du conseil de surveillance : FRENZEL Catherine, Dany ; Membre du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du conseil de surveillance : Peyret Frédéric ; Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Membre du conseil de surveillance : LARCHER Robert ; Membre du directoire : MARINE Geno ; Membre du conseil de surveillance : TRULSSON CORDA Anette, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BDO Rhône Alpes ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsLoomis FX, Gold and Services
Greffe : créteil
Référence de publication : 9401MYG89727100 - Annonce : 5242
Depot au Bodacc publié le 01/07/2022
Annonce n° 5242 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services 42 Rue Benoît Malon 94250 Gentilly - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLoomis FX, Gold and Services
Référence de publication : 20230034 - Annonce : 1259
Bodacc B n°20230034 publié le 17/02/2023
Annonce n° 1259 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire, Membre du directoire : KOCZOR Cédric, Jean, Paul ; Président du conseil de surveillance : FRENZEL Catherine, Dany ; Membre du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Membre du conseil de surveillance : LARCHER Robert ; Membre du directoire : MARINE Geno ; Membre du conseil de surveillance : TRULSSON CORDA Anette, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BDO Rhône Alpes ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsLoomis FX, Gold and Services
Référence de publication : 20230121 - Annonce : 2407
Bodacc B n°20230121 publié le 25/06/2023
Annonce n° 2407 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s\'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l\'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l\'objet social ou susceptibles d\'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire, Membre du directoire : KOCZOR Cédric, Jean, Paul ; Président du conseil de surveillance : FRENZEL Catherine, Dany ; Membre du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Membre du conseil de surveillance : LARCHER Robert ; Membre du directoire : MARINE Geno ; Membre du conseil de surveillance : TRULSSON CORDA Anette, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsLoomis FX, Gold and Services
Greffe : créteil
Référence de publication : 9401MYG95842000 - Annonce : 7315
Depot au Bodacc publié le 21/07/2023
Annonce n° 7315 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services 42 Rue Benoît Malon 94250 Gentilly - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLoomis FX, Gold and Services
Référence de publication : 20230180 - Annonce : 2377
Bodacc B n°20230180 publié le 19/09/2023
Annonce n° 2377 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s\'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l\'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l\'objet social ou susceptibles d\'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Directeur général, Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Président du directoire, Membre du directoire : KOCZOR Cédric, Jean, Paul ; Président du conseil de surveillance : FRENZEL Catherine, Dany ; Membre du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du conseil de surveillance : LARCHER Robert ; Membre du directoire : MARINE Geno ; Membre du conseil de surveillance : TRULSSON CORDA Anette, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsLoomis FX, Gold and Services
Référence de publication : 20240014 - Annonce : 2560
Bodacc B n°20240014 publié le 21/01/2024
Annonce n° 2560 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s\'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l\'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l\'objet social ou susceptibles d\'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Directeur général, Membre du directoire : RICCOBONI Fabrice, Michel, Dominique, Joseph ; Président du directoire, Membre du directoire : LEROY Denis ; Président du conseil de surveillance : FRENZEL Catherine, Dany ; Membre du conseil de surveillance : Schutterle Céline ; Membre du conseil de surveillance : LARCHER Robert ; Membre du directoire : MARINE Geno ; Membre du conseil de surveillance : TRULSSON CORDA Anette, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaffois Fabrice - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsLoomis FX, Gold and Services
Référence de publication : 20240121 - Annonce : 3077
Bodacc B n°20240121 publié le 25/06/2024
Annonce n° 3077 N° RCS : 352572937 - Dénomination : Loomis FX, Gold and Services Toutes activités autorisées aux sociétés financières créées Dans le cadre de la loi bancaire et notamment les changes des devises étrangères et toutes les transactions s\'y rapportant et plus généralement en France et/ou a l\'étranger, toutes opérations commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles a l\'objet social ou susceptibles d\'en faciliter la réalisation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du directoire, Membre du directoire : LEROY Denis ; Président du conseil de surveillance : FRENZEL Catherine, Dany ; Membre du conseil de surveillance : LARCHER Robert ; Membre du directoire : MARINE Geno ; Membre du conseil de surveillance : TRULSSON CORDA Anette, Marie ; Membre du conseil de surveillance : ASLUND Erik ; Membre du conseil de surveillance : TRESCH Michel ; Membre du directoire : CARLIER Meihdi ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modifications