Toutes les annonces
CANAL ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : BDC08003502984Y - Annonce : 3168
Depot au Bodacc publié le 06/06/2008
Annonce n° 3168 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL ANTILLES ancien aéroport, espace Aéroservices 97232 Le Lamentin - forme juridique : S.A.S - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCANAL ANTILLES
Référence de publication : 20080134 - Annonce : 2488
Bodacc B n°20080134 publié le 31/07/2008
Annonce n° 2488 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL ANTILLES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 3200000 EUR - Administration : membre du conseil de direction partant : MOURIER (Jean-Bernard), date d'effet : 28/11/2005 ; membre du conseil de direction maintenu : SA GROUPE BERNARD HAYOT représentée par HAYOT (Bernard, Marie, Joseph) ; ancien représentant DE LUCY DE FOSSARIEU (Eric) date d'effet : 23/03/2006 ; nouveau membre du conseil de direction : BOUDET (Jean-Michel, Bernard) date d'effet : 22/03/2006 ; extension de l'objet social sans adjonction d'activité - Modification : modification de dirigeants, le 22/03/2006
Evénement : modificationsCANAL ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : BDC09000902997G - Annonce : 3877
Depot au Bodacc publié le 28/01/2009
Annonce n° 3877 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL ANTILLES ancien aéroport, espace Aéroservices 97232 Le Lamentin - forme juridique : S.A.S - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCANAL OVERSEAS
Référence de publication : 20130007 - Annonce : 1382
Bodacc B n°20130007 publié le 10/01/2013
Annonce n° 1382 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL OVERSEAS - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président : TRONC (Jean-Noël) ; directeur général : DE VILLENEUVE (Arnaud) ; commissaire aux comptes titulaire : SALUSTRO REYDEL (SA) représenté par BERNARD (François) ; commissaire aux comptes suppléant : CROUZET (Jean-Pierre, Alain) ; membre du conseil de direction : EMPYRIS (SARL) représenté par AUGIER (Robert, Sidney), CANAL OVERSEAS (SAS) représenté par DE VILLENEUVE (Arnaud), ARGOS (SAS) représenté par ELIZE (Jean-Max, Philippe), ETABLISSEMENTS CLAUDE BLANDIN ET CIE (SARL) représenté par BLANDIN (Bruno, Tobie, André-Marie), MEDIA OVERSEAS (SAS) représenté par MENEZ (Isabelle), VIANAS (Fred), BNP PARIBAS MARTINIQUE (SA) représenté par LAFONT (Michel), GROUPE BERNARD HAYOT (SA) représenté par HAYOT (Bernard, Marie, Joseph), BOUDET (Jean-Michel, Bernard) - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
Evénement : modificationsCANAL+ ANTILLES
Référence de publication : 20130009 - Annonce : 2422
Bodacc B n°20130009 publié le 13/01/2013
Annonce n° 2422 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL+ ANTILLES - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président et membre du conseil de direction : TRONC (Jean-Noêl) ; directeur général et membre du conseil de direction : DE ROQUEFEUIL (Jacques-Aymar) ; membres du conseil de direction : BNP PARIBAS MARTINIQUE représenté par THOLLIEZ (Alain, Pascal, René), EMPYRIS (SARL) représenté par AUGIER (Robert, Sidney), ARGOS (SAS) représenté par ELIZE (Jean-Max, Philippe), ETABLISSEMENTS CLAUDE BLANDIN ET CIE (SARL) représenté par BLANDIN (Bruno, Tobie, André-Marie), CANAL OVERSEAS (SAS) représenté par GLIPPA (Laurence, Corinne) née TEYNIE, SAMSON (Frédéric), BNP PARIBAS MARTINIQUE (SA) représenté par DECO (Roger), GROUPE BERNARD HAYOT (SA) représenté par HAYOT (Stéphane), BACCOVICH (Oleg) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) représenté par PIERRE (Jacques) ; commissaire aux comptes suppléant : QUELIN (Frédéric) - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'administration
Evénement : modificationsCANAL + ANTILLES
Référence de publication : 20130012 - Annonce : 3566
Bodacc B n°20130012 publié le 17/01/2013
Annonce n° 3566 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président : LAFARGE (Guy, Léonard) ; membre du conseil de direction : CANAL PLUS OVERSEAS (SAS) ; directeur général et membre du conseil de direction : DE ROQUEFEUIL (Jacques-Aymar) ; membres du conseil de direction: EMPYRlS (SARL) représenté par AUGIER (Robert, Sidney), ARGOS (SAS) représenté par ELIZE (Jean-Max, Philippe), ETABLISSEMENTS CLAUDE BLANDIN ET CIE (SARL) représenté par BLANDIN (Bruno, Tobie, André-Marie), CANAL OVERSEAS (SAS) représenté par GLIPPA (Laurence, Corinne) née TEYNIE, SAMSON (Frédéric), BNP PARlBAS MARTINIQUE (SA) représenté par THOLLIEZ (Alain, Pascal, René), GROUPE BERNARD HAYOT (SA) représenté par HAYOT (Stéphane), BACCOVICH (Oleg) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) représenté par PIERRE (Jacques) ; commissaire aux comptes suppléant : QUELIN (Frédéric) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCANAL+ ANTILLES
Référence de publication : 20130113 - Annonce : 1745
Bodacc B n°20130113 publié le 14/06/2013
Annonce n° 1745 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL+ ANTILLES - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président et membre du conseil de direction : LAFARGE (Guy, Léonard) ; directeur général et membre du conseil de direction : DE ROQUEFEUIL (Jacques-Aymar) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS) ; membres du conseil de direction ; EMPYRIS (SARL) représenté par AUGIER (Robert, Sidney), ARGOS (SAS) représenté par ELIZE (Jean-Max, Philippe), ETABLISSEMENTS CLAUDE BLANDIN ET CIE (SARL) représenté par BLANDIN (Bruno, Tobie, André-Marie), CANAL+ OVERSEAS (SAS) représenté par GLIPPA (Laurence, Corinne) née TEYNIE, SAMSON (Frédéric), BNP PARIBAS MARTINIQUE (SA) représenté par THOLLIEZ (Alain, Pascal, René), GROUPE BERNARD HAYOT (SA) représenté par HAYOT (Stéphane), BACCOVICH (Oleg) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCANAL + ANTILLES
Référence de publication : 20140033 - Annonce : 1948
Bodacc B n°20140033 publié le 16/02/2014
Annonce n° 1948 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES - forme juridique : SAS - capital : - Administration : Membre du conseil de direction, président : DU PUY (Jacques) ; membre du conseil de direction, directeur général : FAUX (Fabrice) ; membres du conseil de direction : EMPYRIS (SARL) représenté par AUGIER (Robert, Sidney), ARGOS (SAS) représenté par ELIZE (Jean-Max, Philippe), ETABLISSEMENTS CLAUDE BLANDIN ET CIE (SARL) représenté par BLANDIN (Bruno, Tobie, André-Marie), CANAL + OVERSEAS (SAS) représenté par GLIPPA (Laurence, Corinne) née TEYNIE, BNP PARIBAS MARTINIQUE (SA) représenté par FOUCAUD (Thierry), GROUPE BERNARD HAYOT (SA) représenté par HAYOT (Stéphane), BACCOVICH (Oleg), DONAT (Aline) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCANAL + ANTILLES
Référence de publication : 20140034 - Annonce : 2492
Bodacc B n°20140034 publié le 18/02/2014
Annonce n° 2492 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président du conseil de direction : LAFARGE (Guy, Léonard) ; membres du conseil de direction : EMPYRIS (SARLh) représenté par AUGIER (Robert, Sidney), ARGOS (SASh) représenté par ELIZE (Jean-Max, Philippe), ETABLISSEMENTS CLAUDE BLANDIN ET CIE (SARLh) représenté par BLANDIN (Bruno, Tobie, André-Marie), CANAL + OVERSAS (SASh) représenté par GLIPPA (Laurence, Corinne) née TEYNIE, BNP PARIBAS MARTINIQUE (SAh) représenté par FOUCAUD (Thierry), GROUPE BERNARD HAYOT (SAh) représenté par HAYOT (Stéphane), BACCOVICH (Oleg), FAUX (Fabrice), DONAT (Aline) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS (SAh) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SASh) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCANAL + ANTILLES
Référence de publication : 20150099 - Annonce : 1589
Bodacc B n°20150099 publié le 26/05/2015
Annonce n° 1589 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président, membre du conseil de direction : DU PUY (Jacques) ; directeur général, membre du conseil de direction : FAUX (Fabrice) ; membres du conseil de direction : ARGOS (SAS) représenté par ELIZE (Jean-Max, Philippe), ETABLISSEMENTS CLAUDE BLANDIN ET CIE (SARL) représenté par BLANDIN (Bruno, Tobie, André-Marie), CANAL + OVERSEAS (SAS) représenté par GLIPPA (Laurence, Corinne) née TEYNIE, BNP PARIBAS MARTINIQUE (SA) représenté par FOUCAUD (Thierry), GROUPE BERNARD HAYOT (SA) représenté par HAYOT (Stéphane), BACCOVICH (Oleg), DONAT (Aline) ; membre du conseil de surveillance : EMPYRIS (SARL) représenté par BATHFIELD (Anne-Marie, Marguerite) née WEBER ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCANAL + ANTILLES
Référence de publication : 20170112 - Annonce : 1694
Bodacc B n°20170112 publié le 14/06/2017
Annonce n° 1694 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES - forme juridique : SAS - capital : - Administration : président, membre du conseil de direction : DU PUY (Jacques) ; membres du conseil de direction : EMPYRIS (SARL) représenté par BATHFIELD (Anne-Marie, Marguerite) née WEBER, ARGOS (SAS) représenté par ELIZE (Jean-Max, Philippe), ETABLISSEMENTS CLAUDE BLANDIN ET CIE (SARL) représenté par BLANDIN (Bruno, Tobie, André-Marie), CANAL + OVERSEAS (SAS) représenté par GLIPPA (Laurence, Corinne) née TEYNIE, BNP PARIBAS MARTINIQUE (SA) représenté par FOUCAUD (Thierry), GROUPE BERNARD HAYOT (SA) représenté par HAYOT (Stéphane), DONAT (Aline), CARDE (Catherine) née MORISSEAU, DANOY (Nicolas, Raymond) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS) - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCANAL + ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : 017091100179931 - Annonce : 10419
Depot au Bodacc publié le 26/09/2017
Annonce n° 10419 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES 97232 Le Lamentin - forme juridique : SAS - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCANAL + ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : 170911005141787 - Annonce : 12053
Depot au Bodacc publié le 04/10/2017
Annonce n° 12053 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES 97232 Le Lamentin - forme juridique : SAS - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCANAL + ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : 170911004381030 - Annonce : 12054
Depot au Bodacc publié le 04/10/2017
Annonce n° 12054 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES 97232 Le Lamentin - forme juridique : SAS - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCANAL + ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : 170911006092731 - Annonce : 12055
Depot au Bodacc publié le 04/10/2017
Annonce n° 12055 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES 97232 Le Lamentin - forme juridique : SAS - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCANAL + ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : 017091200061289 - Annonce : 7944
Depot au Bodacc publié le 10/10/2017
Annonce n° 7944 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES 97232 Le Lamentin - forme juridique : SAS - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCANAL + ANTILLES
Référence de publication : 20180138 - Annonce : 2035
Bodacc B n°20180138 publié le 24/07/2018
Annonce n° 2035 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Membre du conseil de direction, Président : DU PUY Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (AFJ) ; Membre du conseil de direction : EMPYRIS (SARL) représenté par BATHFIELD Anne-Marie, Marguerite né(e) WEBER ; Membre du conseil de direction : ARGOS (SAS) représenté par ELIZE Jean-Max Philippe ; Membre du conseil de direction : ETABLISSEMENTS CLAUDE BLANDIN ET CIE (SARL) représenté par BLANDIN Bruno Tobie André-Marie ; Membre du conseil de direction : CANAL + OVERSEAS (SAS) représenté par GLIPPA Laurence Corinne né(e) TEYNIE ; Membre du conseil de direction : BNP PARIBAS MARTINIQUE (SA) représenté par FOUCAUD Thierry ; Membre du conseil de direction : GROUPE BERNARD HAYOT (SA) représenté par HAYOT Stéphane ; Membre du conseil de direction : DONAT Aiine ; Membre du conseil de direction : CARDE Catherine né(e) MORISSEAU - Modification : Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/05/2017 : Partant : KPMG AUDIT IS (SAS), Commissaire aux comptes titulaire ; Partant : KPMG AUDIT ID (SAS), Commissaire aux comptes suppléant ; Partant : DANDOY Nicolas Raymond, Membre du conseil de direction ; Nouveau : DELOITTE & ASSOCIES (AFJ), Commissaire aux comptes titulaire
Evénement : modificationsCANAL + ANTILLES
Référence de publication : 20180202 - Annonce : 2226
Bodacc B n°20180202 publié le 23/10/2018
Annonce n° 2226 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 3307200 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital ; OBJET DE LA FORMALITE : Augmentation de capital à compter du 30/12/2017 ; Ancien : 3200000 EUR ; Nouveau : 3307200 EUR
Evénement : modificationsCANAL + ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : 97722021S002879 - Annonce : 9511
Depot au Bodacc publié le 16/09/2021
Annonce n° 9511 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES 97232 Le Lamentin - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCANAL + ANTILLES
Référence de publication : 20220042 - Annonce : 3491
Bodacc B n°20220042 publié le 28/02/2022
Annonce n° 3491 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 3307200 EUR - Administration : Membre du conseil de direction partant : Bourreau, Adrien ; nomination du Membre du conseil de direction : Belle, Benjamin Claude Roland - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsCANAL + ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : 97722022S004256 - Annonce : 11216
Depot au Bodacc publié le 12/07/2022
Annonce n° 11216 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES 97232 Le Lamentin - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesCANAL + ANTILLES
Référence de publication : 20220189 - Annonce : 5186
Bodacc B n°20220189 publié le 29/09/2022
Annonce n° 5186 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 3307200 EUR - Administration : modification du Membre du conseil de direction BNP PARIBAS ; modification du Membre du conseil de direction GBH - Modification : modification survenue sur l\'administration
Evénement : modificationsCANAL + ANTILLES
Référence de publication : 20230246 - Annonce : 7197
Bodacc B n°20230246 publié le 21/12/2023
Annonce n° 7197 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL + ANTILLES - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.
Evénement : modificationsCANAL+ ANTILLES
Référence de publication : 20240177 - Annonce : 4401
Bodacc B n°20240177 publié le 12/09/2024
Annonce n° 4401 N° RCS : 388543126 - Dénomination : CANAL+ ANTILLES - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du comité de direction EMPYRIS Société à responsabilité limitée : WEBER Anne-Marie Marguerite nom d\'usage : BATHFIEL n\'est plus représentant permanent; BATHFIELD Sydney nom d\'usage : BATHFIELD devient représentant permanent. Modification de la désignation d\'un dirigeant : membre du comité de direction CANAL+ INTERNATIONAL Sté par actions simplifiée. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre du comité de direction CANAL+ INTERNATIONAL Sté par actions simplifiée : TEYNIE Laurence Corinne nom d\'usage : GLIPPA devient représentant permanent. SA à conseil d\'administration SOCIETE GUADELOUPEENNE DE REPRESENTATION ET DE COMMISSION n\'est plus membre du comité de direction. SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE devient membre du comité de direction - Modification : Modification de l\'administration.
Evénement : modifications