Toutes les annonces
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20080050 - Annonce : 2552
Bodacc B n°20080050 publié le 23/03/2008
Annonce n° 2552 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : 80000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20080052 - Annonce : 2224
Bodacc B n°20080052 publié le 27/03/2008
Annonce n° 2224 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : 80000000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : paris
Référence de publication : BXC08212019551Q - Annonce : 4351
Depot au Bodacc publié le 05/08/2008
Annonce n° 4351 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 86 boulevard Haussmann 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20080145 - Annonce : 1254
Bodacc B n°20080145 publié le 15/08/2008
Annonce n° 1254 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : 80000000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration partant : Richier, Jacques, nomination du Président du conseil d'administration : Relecom, Charles - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20090004 - Annonce : 1325
Bodacc B n°20090004 publié le 07/01/2009
Annonce n° 1325 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : 80000000 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Relecom, Charles, Directeur général non Administrateur partant : Frapsauce, Herve. - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20090046 - Annonce : 1959
Bodacc B n°20090046 publié le 06/03/2009
Annonce n° 1959 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : 80000000 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration Relecom, Charles, nomination du Directeur général non Administrateur : Laurent, Henri. - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : paris
Référence de publication : BXC08208011865C - Annonce : 8423
Depot au Bodacc publié le 07/08/2009
Annonce n° 8423 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 86 boulevard Haussmann 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20090196 - Annonce : 2424
Bodacc B n°20090196 publié le 11/10/2009
Annonce n° 2424 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : 80000000 EUR - Administration : modification de l'Administrateur SWISSLIFE FRANCE représentée par BUESS, Thomas, Adresse : Weinhaldenstrasse 32 Ch 8645 Jona Suisse - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20100127 - Annonce : 749
Bodacc B n°20100127 publié le 02/07/2010
Annonce n° 749 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : 80000000 EUR - Administration : Directeur général non Administrateur partant : Laurent, Henri, nomination du Directeur général non Administrateur : Francois, Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : paris
Référence de publication : BXC10229000106J - Annonce : 7011
Depot au Bodacc publié le 14/09/2010
Annonce n° 7011 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 86 BD HAUSSMANN 75008 PARIS - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : paris
Référence de publication : BXC112350399484 - Annonce : 4069
Depot au Bodacc publié le 07/09/2011
Annonce n° 4069 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 86 boulevard Haussmann 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20120140 - Annonce : 1216
Bodacc B n°20120140 publié le 22/07/2012
Annonce n° 1216 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : paris
Référence de publication : BXC12222007270L - Annonce : 7442
Depot au Bodacc publié le 27/08/2012
Annonce n° 7442 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 86 boulevard Haussmann 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC13164012554V - Annonce : 11411
Depot au Bodacc publié le 29/06/2013
Annonce n° 11411 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 7 rue Belgrand 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201325452176 - Annonce : 7510
Depot au Bodacc publié le 02/08/2014
Annonce n° 7510 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 7 rue Belgrand 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20140190 - Annonce : 1499
Bodacc B n°20140190 publié le 03/10/2014
Annonce n° 1499 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration : RELECOM Charles en fonction le 12 Juillet 2012 Directeur général : FRANCOIS Pierre en fonction le 12 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 12 Juillet 2012 Administrateur : SWISSLIFE FRANCE modification le 31 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA en fonction le 12 Juillet 2012 Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE modification le 31 Juillet 2012 Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE) représenté par MACHLER Stefan modification le 25 Septembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201346979613 - Annonce : 7320
Depot au Bodacc publié le 02/07/2015
Annonce n° 7320 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 7 rue Belgrand 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20150131 - Annonce : 2600
Bodacc B n°20150131 publié le 10/07/2015
Annonce n° 2600 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration : RELECOM Charles en fonction le 12 Juillet 2012 Directeur général : FRANCOIS Pierre en fonction le 12 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 12 Juillet 2012 Administrateur : SWISSLIFE FRANCE modification le 31 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA en fonction le 12 Juillet 2012 Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE modification le 31 Juillet 2012 Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE) représenté par MACHLER Stefan modification le 25 Septembre 2014 Administrateur : WUIAME Sabine en fonction le 02 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20160132 - Annonce : 1672
Bodacc B n°20160132 publié le 06/07/2016
Annonce n° 1672 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration : RELECOM Charles en fonction le 12 Juillet 2012 Directeur général : FRANCOIS Pierre en fonction le 12 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 12 Juillet 2012 Administrateur : SWISSLIFE FRANCE modification le 31 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA en fonction le 12 Juillet 2012 Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE modification le 31 Juillet 2012 Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE) représenté par MACHLER Stefan modification le 25 Septembre 2014 Administrateur : WUIAME Sabine modification le 02 Juillet 2015 Administrateur : FARDE Marie-Therese en fonction le 01 Juillet 2016 Administrateur : SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE représenté par POLET Tanguy en fonction le 01 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201372195867 - Annonce : 7138
Depot au Bodacc publié le 08/07/2016
Annonce n° 7138 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 7 rue Belgrand 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201395926955 - Annonce : 6469
Depot au Bodacc publié le 30/06/2017
Annonce n° 6469 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 7 rue Belgrand 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201423315939 - Annonce : 17450
Depot au Bodacc publié le 11/07/2018
Annonce n° 17450 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 7 rue Belgrand 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20190132 - Annonce : 2685
Bodacc B n°20190132 publié le 11/07/2019
Annonce n° 2685 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration : RELECOM Charles en fonction le 12 Juillet 2012 ; Directeur général : FRANCOIS Pierre en fonction le 12 Juillet 2012 ; Administrateur : SWISSLIFE FRANCE représenté par AELLIG Matthias Rene modification le 31 Mai 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA en fonction le 12 Juillet 2012 ; Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE modification le 31 Juillet 2012 ; Administrateur : FARDE, LANCE Marie-Therese en fonction le 01 Juillet 2016 ; Administrateur : SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE représenté par POLET Tanguy modification le 07 Juillet 2016 ; Administrateur : THIRKELL, DUBUS Brigitte en fonction le 02 Mai 2017 ; Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGERS France représenté par ERIKSON Per Erik en fonction le 08 Juillet 2019 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20190132 - Annonce : 2686
Bodacc B n°20190132 publié le 11/07/2019
Annonce n° 2686 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration : RELECOM Charles en fonction le 12 Juillet 2012 ; Directeur général : FRANCOIS Pierre en fonction le 12 Juillet 2012 ; Administrateur : SWISSLIFE FRANCE représenté par AELLIG Matthias Rene modification le 31 Mai 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA en fonction le 12 Juillet 2012 ; Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE modification le 31 Juillet 2012 ; Administrateur : FARDE, LANCE Marie-Therese en fonction le 01 Juillet 2016 ; Administrateur : SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE représenté par POLET Tanguy modification le 07 Juillet 2016 ; Administrateur : THIRKELL, DUBUS Brigitte en fonction le 02 Mai 2017 ; Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGERS France représenté par ERIKSON Per Erik en fonction le 08 Juillet 2019 ; Administrateur : POIRIER Marie-Hélène en fonction le 08 Juillet 2019 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201451588282 - Annonce : 10029
Depot au Bodacc publié le 16/07/2019
Annonce n° 10029 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 7 rue Belgrand 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20200029 - Annonce : 4107
Bodacc B n°20200029 publié le 11/02/2020
Annonce n° 4107 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Directeur général : FRANCOIS Pierre ; Président du conseil d'administration : RELECOM Charles ; Administrateur : SWISSLIFE FRANCEAELLIG Matthias René ; Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ; Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FranceERIKSON Per Erik ; Administrateur : SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTEPOLET Tanguy ; Administrateur : LANCE Marie-therese ; Administrateur : POIRIER Marie-Hélène ; Administrateur : DUBUS Brigitte ; Administrateur : MONGIN Pierre ; Administrateur : MATTEI Veronique ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20200125 - Annonce : 2721
Bodacc B n°20200125 publié le 30/06/2020
Annonce n° 2721 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Toutes opérations d'assurances relevant du régime Iard telle qu'elles ressortent de la classification par branches visées par les dispositions de l'article r 321-1 du code assurances, les opérations de Co-assurances et de réassurances sur les risques relevant du régime défini ci dessus - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Directeur général : FRANCOIS Pierre ; Président du conseil d'administration : RELECOM Charles ; Administrateur : SWISSLIFE FRANCEAELLIG Matthias René ; Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ; Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FranceERIKSON Per Erik ; Administrateur : SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTEPOLET Tanguy ; Administrateur : LANCE Marie-therese ; Administrateur : POIRIER Marie-Hélène ; Administrateur : DUBUS Brigitte ; Administrateur : MONGIN Pierre ; Administrateur : MATTEI Veronique ; Administrateur : BARRY Nathalie, Laurence ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20210014 - Annonce : 4821
Bodacc B n°20210014 publié le 21/01/2021
Annonce n° 4821 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Toutes opérations d'assurances relevant du régime Iard telle qu'elles ressortent de la classification par branches visées par les dispositions de l'article r 321-1 du code assurances, les opérations de Co-assurances et de réassurances sur les risques relevant du régime défini ci dessus - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration : RELECOM Charles ; Directeur général : FRANCOIS Pierre ; Administrateur : SWISSLIFE FRANCEAELLIG Matthias René ; Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ; Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FranceLEHMAN Denis ; Administrateur : SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTEPOLET Tanguy ; Administrateur : LANCE Marie-therese ; Administrateur : POIRIER Marie-Hélène ; Administrateur : DUBUS Brigitte ; Administrateur : MONGIN Pierre ; Administrateur : BARRY Nathalie, Laurence ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20210072 - Annonce : 2736
Bodacc B n°20210072 publié le 13/04/2021
Annonce n° 2736 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Toutes opérations d'assurances relevant du régime Iard telle qu'elles ressortent de la classification par branches visées par les dispositions de l'article r 321-1 du code assurances, les opérations de Co-assurances et de réassurances sur les risques relevant du régime défini ci dessus - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : POLET Tanguy ; Directeur général : FRANCOIS Pierre ; Administrateur : SWISSLIFE FRANCERELECOM Charles ; Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ; Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FranceLEHMAN Denis ; Administrateur : SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTEAELLIG Matthias ; Administrateur : LANCE Marie-therese ; Administrateur : POIRIER Marie-Hélène ; Administrateur : DUBUS Brigitte ; Administrateur : MONGIN Pierre ; Administrateur : BARRY Nathalie, Laurence ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20220008 - Annonce : 2373
Bodacc B n°20220008 publié le 12/01/2022
Annonce n° 2373 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Toutes opérations d'assurances relevant du régime Iard telle qu'elles ressortent de la classification par branches visées par les dispositions de l'article r 321-1 du code assurances, les opérations de Co-assurances et de réassurances sur les risques relevant du régime défini ci dessus - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : POLET Tanguy ; Directeur général : FRANCOIS Pierre ; Administrateur : SWISSLIFE FRANCERELECOM Charles ; Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ; Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FranceLEHMAN Denis ; Administrateur : SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTEAELLIG Matthias ; Administrateur : POIRIER Marie-Hélène ; Administrateur : DUBUS Brigitte ; Administrateur : MONGIN Pierre ; Administrateur : BARRY Nathalie, Laurence ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20220084 - Annonce : 2152
Bodacc B n°20220084 publié le 29/04/2022
Annonce n° 2152 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Toutes opérations d'assurances relevant du régime Iard telle qu'elles ressortent de la classification par branches visées par les dispositions de l'article r 321-1 du code assurances, les opérations de Co-assurances et de réassurances sur les risques relevant du régime défini ci dessus - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : POLET Tanguy ; Directeur général : FRANCOIS Pierre ; Administrateur : SWISSLIFE FRANCERELECOM Charles ; Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ; Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FranceLEHMAN Denis ; Administrateur : POIRIER Marie-Hélène ; Administrateur : DUBUS Brigitte ; Administrateur : MONGIN Pierre ; Administrateur : BARRY Nathalie, Laurence ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20220126 - Annonce : 4244
Bodacc B n°20220126 publié le 30/06/2022
Annonce n° 4244 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Toutes opérations d'assurances relevant du régime Iard telle qu'elles ressortent de la classification par branches visées par les dispositions de l'article r 321-1 du code assurances, les opérations de Co-assurances et de réassurances sur les risques relevant du régime défini ci dessus - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : POLET Tanguy ; Directeur général : FRANCOIS Pierre ; Administrateur : SWISSLIFE FRANCERELECOM Charles ; Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ; Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FranceLEHMAN Denis ; Administrateur : POIRIER Marie-Hélène ; Administrateur : DUBUS Brigitte ; Administrateur : MONGIN Pierre ; Administrateur : BARRY Nathalie, Laurence ; Administrateur : MA SANTE FACILEVAUDE Valerie ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 9201MYG16927870 - Annonce : 10985
Depot au Bodacc publié le 05/07/2022
Annonce n° 10985 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 7 Rue Belgrand 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20230117 - Annonce : 3042
Bodacc B n°20230117 publié le 20/06/2023
Annonce n° 3042 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Toutes opérations d\'assurances relevant du régime Iard telle qu\'elles ressortent de la classification par branches visées par les dispositions de l\'article r 321-1 du code assurances, les opérations de Co-assurances et de réassurances sur les risques relevant du régime défini ci dessus - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d\'administration, Administrateur : POLET Tanguy ; Directeur général : FRANCOIS Pierre ; Administrateur : SWISSLIFE FRANCERELECOM Charles ; Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ; Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FranceLEHMAN Denis ; Administrateur : POIRIER Marie-Hélène ; Administrateur : DUBUS Brigitte ; Administrateur : MONGIN Pierre ; Administrateur : BARRY Nathalie, Laurence ; Administrateur : MA SANTE FACILEVAUDE Valerie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 9201MYG18051160 - Annonce : 5250
Depot au Bodacc publié le 25/06/2023
Annonce n° 5250 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 7 Rue Belgrand 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20230230 - Annonce : 2385
Bodacc B n°20230230 publié le 29/11/2023
Annonce n° 2385 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Toutes opérations d\'assurances relevant du régime Iard telle qu\'elles ressortent de la classification par branches visées par les dispositions de l\'article r 321-1 du code assurances, les opérations de Co-assurances et de réassurances sur les risques relevant du régime défini ci dessus - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d\'administration, Administrateur : POLET Tanguy ; Directeur général : FRANCOIS Pierre ; Administrateur : SWISSLIFE FRANCERELECOM Charles ; Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ; Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FranceLEHMAN Denis ; Administrateur : POIRIER Marie-Hélène ; Administrateur : DUBUS Brigitte ; Administrateur : MONGIN Pierre ; Administrateur : BARRY Nathalie, Laurence ; Administrateur : MA SANTE FACILEVAUDE Valerie ; Administrateur : PICHON Carine ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modificationsSWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Référence de publication : 20230241 - Annonce : 4181
Bodacc B n°20230241 publié le 14/12/2023
Annonce n° 4181 N° RCS : 391277878 - Dénomination : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Toutes opérations d\'assurances relevant du régime Iard telle qu\'elles ressortent de la classification par branches visées par les dispositions de l\'article r 321-1 du code assurances, les opérations de Co-assurances et de réassurances sur les risques relevant du régime défini ci dessus - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d\'administration, Administrateur : POLET Tanguy ; Directeur général : FRANCOIS Pierre ; Administrateur : SWISSLIFE FRANCERELECOM Charles ; Administrateur : SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINEGUYADER Jean-baptiste ; Administrateur : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FranceLEHMAN Denis ; Administrateur : POIRIER Marie-Hélène ; Administrateur : DUBUS Brigitte ; Administrateur : MONGIN Pierre ; Administrateur : BARRY Nathalie, Laurence ; Administrateur : MA SANTE FACILEVAUDE Valerie ; Administrateur : PICHON Carine ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modifications