Toutes les annonces
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PERVENCHES
Référence de publication : 20130040 - Annonce : 1491
Bodacc B n°20130040 publié le 26/02/2013
Annonce n° 1491 N° RCS : 423302090 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PERVENCHES - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 305050.48 EUR - Administration : modification du Gérant Bontoux, Alain Paul Albert Joseph, nomination du Gérant non associé : Madec, nom d'usage : Souef, Raymonde Marie-Claude - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PERVENCHES
Référence de publication : 20170171 - Annonce : 859
Bodacc B n°20170171 publié le 07/09/2017
Annonce n° 859 N° RCS : 423302090 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PERVENCHES - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 150624 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PERVENCHES
Référence de publication : 20180229 - Annonce : 715
Bodacc B n°20180229 publié le 30/11/2018
Annonce n° 715 N° RCS : 423302090 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PERVENCHES - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 150624 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable partant : Madec, nom d'usage : Souef, Raymonde Marie-Claude ; nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : Bontoux, Nicolas Paul Bernard - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PERVENCHES
Référence de publication : 20190167 - Annonce : 332
Bodacc B n°20190167 publié le 30/08/2019
Annonce n° 332 N° RCS : 423302090 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PERVENCHES Acquisition, gestion, location et administration de tous biens immobiliers et de tous droits ou accessoires, par bail, exploitation directe ou aurtrement, acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières. - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Gérant, Associé : BONTOUX Nicolas Paul Bernard ; Gérant, Associé : KHEOPS ; Gérant : DESCAMPS Bastien - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsSOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PERVENCHES
Référence de publication : 20200112 - Annonce : 782
Bodacc B n°20200112 publié le 11/06/2020
Annonce n° 782 N° RCS : 423302090 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PERVENCHES Acquisition, gestion, location et administration de tous biens immobiliers et de tous droits ou accessoires, par bail, exploitation directe ou aurtrement, acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières. - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Gérant, Associé : BONTOUX Nicolas Paul Bernard ; Gérant, Associé : KHEOPS ; Gérant : BAGUETTE Yves - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modifications