Toutes les annonces
EULER HERMES SFAC FACTURATION
Référence de publication : 20090002 - Annonce : 1978
Bodacc B n°20090002 publié le 04/01/2009
Annonce n° 1978 N° RCS : 440478659 - Dénomination : EULER HERMES SFAC FACTURATION - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Contrôleur des comptes partant : AUDITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE (SA). - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsEULER HERMES SFAC FACTURATION
Référence de publication : 20100137 - Annonce : 1087
Bodacc B n°20100137 publié le 18/07/2010
Annonce n° 1087 N° RCS : 440478659 - Dénomination : EULER HERMES SFAC FACTURATION - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Biziere, Frederic, nomination de l'Administrateur : Coutet, Karl, Contrôleur de gestion partant : Hervet, nom d'usage : Kopff, Clarisse, nomination du Contrôleur de gestion : Gauche, Céline - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsEULER HERMES FACTURATION FRANCE
Référence de publication : 20120117 - Annonce : 2982
Bodacc B n°20120117 publié le 20/06/2012
Annonce n° 2982 N° RCS : 440478659 - Dénomination : EULER HERMES FACTURATION FRANCE - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
Evénement : modificationsEULER HERMES SFAC FACTURATION
Référence de publication : BXA121650022502
Bodacc A publié le 20/06/2012
N° RCS : 440478659 - Dénomination : EULER HERMES SFAC FACTURATION - Adresse : - Activité : - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur : COUTET Karl Membre du g. i. e. : EULER HERMES FRANCE Membre du g. i. e. : EULER HERMES CREDIT FRANCE Membre du g. i. e. : EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE Contrôleur des comptes : AUVRAY Alain Contrôleur de gestion : GAUCHE Cecile
Evénement : immatriculationsEULER HERMES FACTURATION FRANCE
Référence de publication : 20130188 - Annonce : 1200
Bodacc B n°20130188 publié le 30/09/2013
Annonce n° 1200 N° RCS : 440478659 - Dénomination : EULER HERMES FACTURATION FRANCE - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Membre : EULER HERMES FRANCE modification le 12 Juin 2012 Membre : EULER HERMES CREDIT FRANCE modification le 12 Juin 2012 Membre : EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE modification le 12 Juin 2012 Contrôleur des comptes : AUVRAY Alain en fonction le 12 Juin 2012 Contrôleur de gestion : GAUCHE Cecile modification le 20 Juin 2013 Administrateur : DESSEVRE Philippe en fonction le 20 Septembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsEULER HERMES FACTURATION FRANCE
Référence de publication : 20140145 - Annonce : 1989
Bodacc B n°20140145 publié le 31/07/2014
Annonce n° 1989 N° RCS : 440478659 - Dénomination : EULER HERMES FACTURATION FRANCE - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Membre : EULER HERMES FRANCE modification le 12 Juin 2012 Membre : EULER HERMES CREDIT FRANCE modification le 12 Juin 2012 Membre : EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE modification le 12 Juin 2012 Contrôleur des comptes : AUVRAY Alain en fonction le 12 Juin 2012 Administrateur : DESSEVRE Philippe en fonction le 20 Septembre 2013 Contrôleur de gestion : SAILHAN-LAFFITTE Cyrille en fonction le 22 Juillet 2014 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsEULER HERMES FACTURATION FRANCE
Référence de publication : 20160121 - Annonce : 2166
Bodacc B n°20160121 publié le 21/06/2016
Annonce n° 2166 N° RCS : 440478659 - Dénomination : EULER HERMES FACTURATION FRANCE - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Membre : EULER HERMES CREDIT FRANCE modification le 12 Juin 2012 Membre : EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE modification le 12 Juin 2012 Contrôleur des comptes : AUVRAY Alain en fonction le 12 Juin 2012 Membre : EULER HERMES en fonction le 16 Janvier 2015 Contrôleur de gestion : DE CASTRO Lionel en fonction le 16 Juin 2016 Administrateur : VERNEREY Frederique en fonction le 16 Juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
Evénement : modificationsEULER HERMES FACTURATION FRANCE
Référence de publication : 20190115 - Annonce : 2736
Bodacc B n°20190115 publié le 18/06/2019
Annonce n° 2736 N° RCS : 440478659 - Dénomination : EULER HERMES FACTURATION FRANCE - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Membre : EULER HERMES CREDIT FRANCE modification le 12 Juin 2012 ; Membre : EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE modification le 12 Juin 2012 ; Membre : EULER HERMES en fonction le 16 Janvier 2015 ; Administrateur : VERNEREY, VERNEREY ALLIAUME Frederique en fonction le 16 Juin 2016 ; Contrôleur de gestion : MANHES Catherine en fonction le 06 Juin 2017 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsEULER HERMES FACTURATION FRANCE
Référence de publication : 20210110 - Annonce : 2415
Bodacc B n°20210110 publié le 08/06/2021
Annonce n° 2415 N° RCS : 440478659 - Dénomination : EULER HERMES FACTURATION FRANCE LE GROUPEMENT A POUR OBJET L'ETABLISSEMENT DE FACTURES AU NOM ETPOUR LE COMPTE DE SES MEMBRES DONT IL EST LE MANDATAIRE, LA RECEPTION ET LA REPARTITION ENTRE SES MEMBRES DES PAIEMENTS CORRESPONDANTS DANS CE CADRE, LE GIE POURRA SE DOTER DE TOUS MOYENS MATERIELS ET HUMAINS LUI PERMETTANT D'ASSURER LA REALISATION DESON OBJET SOCIAL - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur : VERNEREY ALLIAUME Frederique ; Contrôleur de gestion : BOURDIN Benjamin, Alain - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsEULER HERMES FACTURATION FRANCE
Référence de publication : 20220112 - Annonce : 2104
Bodacc B n°20220112 publié le 10/06/2022
Annonce n° 2104 N° RCS : 440478659 - Dénomination : EULER HERMES FACTURATION FRANCE LE GROUPEMENT A POUR OBJET L'ETABLISSEMENT DE FACTURES AU NOM ETPOUR LE COMPTE DE SES MEMBRES DONT IL EST LE MANDATAIRE, LA RECEPTION ET LA REPARTITION ENTRE SES MEMBRES DES PAIEMENTS CORRESPONDANTS DANS CE CADRE, LE GIE POURRA SE DOTER DE TOUS MOYENS MATERIELS ET HUMAINS LUI PERMETTANT D'ASSURER LA REALISATION DESON OBJET SOCIAL - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur : VERNEREY ALLIAUME Frederique ; Administrateur : gauche cécile marie olivia ; Contrôleur de gestion : BOURDIN Benjamin, Alain - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Evénement : modificationsEULER HERMES FACTURATION FRANCE
Référence de publication : 20240116 - Annonce : 2982
Bodacc B n°20240116 publié le 18/06/2024
Annonce n° 2982 N° RCS : 440478659 - Dénomination : EULER HERMES FACTURATION FRANCE LE GROUPEMENT A POUR OBJET L\'ETABLISSEMENT DE FACTURES AU NOM ETPOUR LE COMPTE DE SES MEMBRES DONT IL EST LE MANDATAIRE, LA RECEPTION ET LA REPARTITION ENTRE SES MEMBRES DES PAIEMENTS CORRESPONDANTS DANS CE CADRE, LE GIE POURRA SE DOTER DE TOUS MOYENS MATERIELS ET HUMAINS LUI PERMETTANT D\'ASSURER LA REALISATION DESON OBJET SOCIAL - forme juridique : Groupement d\'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur : GAUCHÉ Cécile Marie Olivia ; Contrôleur de gestion : NKODIA NGOUENKELE Ashley, Kathleen, Françoise - Modification : Modification survenue sur l\'administration.
Evénement : modifications