Toutes les annonces
LINDERA
Référence de publication : 20080084 - Annonce : 703
Bodacc B n°20080084 publié le 20/05/2008
Annonce n° 703 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 101335 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
Evénement : modificationsLINDERA
Référence de publication : 20080111 - Annonce : 2414
Bodacc B n°20080111 publié le 26/06/2008
Annonce n° 2414 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 114911 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
Evénement : modificationsLINDERA
Référence de publication : 20080115 - Annonce : 1974
Bodacc B n°20080115 publié le 02/07/2008
Annonce n° 1974 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 133648 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Evénement : modificationsLINDERA
Greffe : paris
Référence de publication : BXC08226010210W - Annonce : 6088
Depot au Bodacc publié le 21/08/2009
Annonce n° 6088 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 14 avenue Hoche 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Greffe : paris
Référence de publication : BXC09268003917W - Annonce : 4839
Depot au Bodacc publié le 22/10/2009
Annonce n° 4839 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 14 avenue Hoche 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Greffe : paris
Référence de publication : BXC09268003918Y - Annonce : 4840
Depot au Bodacc publié le 22/10/2009
Annonce n° 4840 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 14 avenue Hoche 75008 Paris - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Référence de publication : 20100016 - Annonce : 1211
Bodacc B n°20100016 publié le 24/01/2010
Annonce n° 1211 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 133648 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SCP GVA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Dijols, Raymond, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Mahe, François - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLINDERA
Greffe : paris
Référence de publication : BXC10242010819O - Annonce : 7014
Depot au Bodacc publié le 23/09/2010
Annonce n° 7014 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 14 AV HOCHE 75008 PARIS - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Greffe : paris
Référence de publication : BXC10242010821B - Annonce : 7015
Depot au Bodacc publié le 23/09/2010
Annonce n° 7015 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 14 AV HOCHE 75008 PARIS - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Référence de publication : 20100203 - Annonce : 1399
Bodacc B n°20100203 publié le 19/10/2010
Annonce n° 1399 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 133648 EUR - Administration : Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Fossorier, Gabriel, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Vallee, Laurent, nomination du Membre du conseil de surveillance : Chaix, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLINDERA
Référence de publication : 20100216 - Annonce : 813
Bodacc B n°20100216 publié le 07/11/2010
Annonce n° 813 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 133648 EUR - Administration : nomination du Membre du conseil de surveillance : Filhol, Jean-Claude - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsLINDERA
Référence de publication : 20100228 - Annonce : 3428
Bodacc B n°20100228 publié le 25/11/2010
Annonce n° 3428 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Président du directoire : DE SEVIN Tristan en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du directoire : POISSON Pascal en fonction le 15 Novembre 2010 Président du conseil de surveillance : GAUTHRON Thierry en fonction le 15 Novembre 2010 Vice président : VALLEE Laurent en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CHAIX Patrick en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : FILHOL Jean-Claude en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : MAHE François en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : PERFECTIS PRIVATE EQUITY en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : VALLEE Laurent en fonction le 15 Novembre 2010 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINDERA
Référence de publication : 20110064 - Annonce : 4513
Bodacc B n°20110064 publié le 31/03/2011
Annonce n° 4513 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Président du directoire : DE SEVIN Tristan en fonction le 15 Novembre 2010 Président du conseil de surveillance : GAUTHRON Thierry en fonction le 15 Novembre 2010 Vice président : VALLEE Laurent en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CHAIX Patrick en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : FILHOL Jean-Claude en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : MAHE François en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : PERFECTIS PRIVATE EQUITY en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : VALLEE Laurent en fonction le 15 Novembre 2010 Directeur général et membre du directoire : EPP Alain en fonction le 16 Mars 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINDERA
Référence de publication : 20110081 - Annonce : 1273
Bodacc B n°20110081 publié le 24/04/2011
Annonce n° 1273 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Président du directoire : DE SEVIN Tristan en fonction le 15 Novembre 2010 Vice président : VALLEE Laurent en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CHAIX Patrick en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : FILHOL Jean-Claude en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : MAHE François en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : PERFECTIS PRIVATE EQUITY en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : VALLEE Laurent en fonction le 15 Novembre 2010 Directeur général et membre du directoire : EPP Alain en fonction le 16 Mars 2011 Président du conseil de surveillance : CHAMPEAU Jean-Pierre en fonction le 15 Avril 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINDERA
Référence de publication : 20110097 - Annonce : 3041
Bodacc B n°20110097 publié le 18/05/2011
Annonce n° 3041 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Président du directoire : DE SEVIN Tristan en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CHAIX Patrick en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : FILHOL Jean-Claude en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : MAHE François en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : PERFECTIS PRIVATE EQUITY en fonction le 15 Novembre 2010 Directeur général et membre du directoire : EPP Alain en fonction le 16 Mars 2011 Président du conseil de surveillance : CHAMPEAU Jean-Pierre modification le 15 Avril 2011 Membre du conseil de surveillance : GAUTHRON Thierry en fonction le 21 Avril 2011 Vice président du conseil de surveillance : CHAIX Patrick en fonction le 10 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINDERA
Référence de publication : 20110118 - Annonce : 1347
Bodacc B n°20110118 publié le 19/06/2011
Annonce n° 1347 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Président du directoire : DE SEVIN Tristan en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CHAIX Patrick en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : FILHOL Jean-Claude en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : MAHE François en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : PERFECTIS PRIVATE EQUITY en fonction le 15 Novembre 2010 Directeur général et membre du directoire : EPP Alain en fonction le 16 Mars 2011 Président du conseil de surveillance : CHAMPEAU Jean-Pierre modification le 15 Avril 2011 Membre du conseil de surveillance : GAUTHRON Thierry en fonction le 21 Avril 2011 Vice président du conseil de surveillance : CHAIX Patrick en fonction le 10 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : FOSSORIER Gabriel en fonction le 09 Juin 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINDERA
Référence de publication : 20110148 - Annonce : 987
Bodacc B n°20110148 publié le 02/08/2011
Annonce n° 987 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Président du directoire : DE SEVIN Tristan en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CHAIX Patrick en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : FILHOL Jean-Claude en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : PERFECTIS PRIVATE EQUITY en fonction le 15 Novembre 2010 Directeur général et membre du directoire : EPP Alain en fonction le 16 Mars 2011 Président du conseil de surveillance : CHAMPEAU Jean-Pierre modification le 15 Avril 2011 Membre du conseil de surveillance : GAUTHRON Thierry en fonction le 21 Avril 2011 Vice président du conseil de surveillance : CHAIX Patrick en fonction le 10 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : FOSSORIER Gabriel en fonction le 09 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES en fonction le 25 Juillet 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : BXC11213010414K - Annonce : 12681
Depot au Bodacc publié le 19/08/2011
Annonce n° 12681 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne Parc d'Activité Medicis 94260 Fresnes - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : BXC11213010415M - Annonce : 12682
Depot au Bodacc publié le 19/08/2011
Annonce n° 12682 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne Parc d'Activité Medicis 94260 Fresnes - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Référence de publication : 20120155 - Annonce : 1631
Bodacc B n°20120155 publié le 12/08/2012
Annonce n° 1631 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Président du directoire : DE SEVIN Tristan en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CHAIX Patrick modification le 27 Octobre 2011 Membre du conseil de surveillance : FILHOL Jean-Claude en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : PERFECTIS PRIVATE EQUITY en fonction le 15 Novembre 2010 Directeur général et membre du directoire : EPP Alain en fonction le 16 Mars 2011 Membre du conseil de surveillance : GAUTHRON Thierry en fonction le 21 Avril 2011 Vice président du conseil de surveillance : CHAIX Patrick modification le 16 Décembre 2011 Président du conseil de surveillance : FOSSORIER Gabriel modification le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES modification le 01 Août 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINDERA
Référence de publication : 20120155 - Annonce : 1632
Bodacc B n°20120155 publié le 12/08/2012
Annonce n° 1632 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Président du directoire : DE SEVIN Tristan en fonction le 15 Novembre 2010 Membre du conseil de surveillance : CHAIX Patrick modification le 27 Octobre 2011 Membre du conseil de surveillance : FILHOL Jean-Claude en fonction le 15 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES modification le 03 Août 2012 Membre du conseil de surveillance : PERFECTIS PRIVATE EQUITY en fonction le 15 Novembre 2010 Directeur général et membre du directoire : EPP Alain en fonction le 16 Mars 2011 Membre du conseil de surveillance : GAUTHRON Thierry en fonction le 21 Avril 2011 Vice président du conseil de surveillance : CHAIX Patrick modification le 16 Décembre 2011 Président du conseil de surveillance : FOSSORIER Gabriel modification le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES modification le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DE BLIGNIERES Benoit en fonction le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : VINCENT RUSE CONSEIL en fonction le 03 Août 2012 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : BXC12214004570P - Annonce : 13914
Depot au Bodacc publié le 21/08/2012
Annonce n° 13914 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne Parc d'Activité Medicis 94260 Fresnes - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : BXC12214004571R - Annonce : 13915
Depot au Bodacc publié le 21/08/2012
Annonce n° 13915 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne Parc d'Activité Medicis 94260 Fresnes - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : BXC13197010586D - Annonce : 15119
Depot au Bodacc publié le 27/07/2013
Annonce n° 15119 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne Parc d'Activité Medicis 94260 Fresnes - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : BXC13197010610K - Annonce : 15120
Depot au Bodacc publié le 27/07/2013
Annonce n° 15120 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne Parc d'Activité Medicis 94260 Fresnes - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Référence de publication : 20130212 - Annonce : 1691
Bodacc B n°20130212 publié le 03/11/2013
Annonce n° 1691 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom commercial.
Evénement : modificationsLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : 119401322577720 - Annonce : 11259
Depot au Bodacc publié le 20/06/2014
Annonce n° 11259 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne 94260 Fresnes - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : 119401322577721 - Annonce : 11260
Depot au Bodacc publié le 20/06/2014
Annonce n° 11260 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne 94260 Fresnes - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : 119401349931025 - Annonce : 13160
Depot au Bodacc publié le 06/08/2015
Annonce n° 13160 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne 94260 Fresnes - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : 119401349931024 - Annonce : 13161
Depot au Bodacc publié le 06/08/2015
Annonce n° 13161 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne 94260 Fresnes - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Référence de publication : 20160105 - Annonce : 1966
Bodacc B n°20160105 publié le 29/05/2016
Annonce n° 1966 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6703630.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES modification le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES modification le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DE BLIGNIERES Benoit en fonction le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : VINCENT RUSE CONSEIL en fonction le 03 Août 2012 Président : AMARANTE en fonction le 25 Mai 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant..
Evénement : modificationsLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : 119401373077993 - Annonce : 11390
Depot au Bodacc publié le 25/07/2016
Annonce n° 11390 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne 94260 Fresnes - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : 119401373077994 - Annonce : 11391
Depot au Bodacc publié le 25/07/2016
Annonce n° 11391 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne 94260 Fresnes - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - depot : Comptes consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesLINDERA
Greffe : créteil
Référence de publication : 119401401149534 - Annonce : 13037
Depot au Bodacc publié le 20/09/2017
Annonce n° 13037 N° RCS : 483159521 - Dénomination : LINDERA 7 rue de la Méridienne 94260 Fresnes - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptes