Toutes les annonces
QUINTESS
Référence de publication : - Annonce : 4916
Bodacc B n° publié le //
Annonce n° 4916 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10732499.97 EUR - Administration : Président partant : Guian, Emmanuel ; nomination du Président du conseil de surveillance : Ranger, Christophe ; nomination du Directeur général délégué : Bady, Laurent ; nomination du Membre du conseil de direction : MONTEGO ; nomination du Membre du conseil de direction : Bady, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsFINANCIERE TFD
Référence de publication : 20090041 - Annonce : 3549
Bodacc B n°20090041 publié le 28/02/2009
Annonce n° 3549 N° RCS : 508395993 - Dénomination : FINANCIERE TFD - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 11922932.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
Evénement : modificationsFINANCIERE TFD
Référence de publication : 20090121 - Annonce : 1179
Bodacc B n°20090121 publié le 26/06/2009
Annonce n° 1179 N° RCS : 508395993 - Dénomination : FINANCIERE TFD - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : DELOITTE ET ASSOCIES SA devient commissaire aux comptes titulaire.. BEAS SARL devient commissaire aux comptes suppléant.. - Modification : Modification de l'administration.
Evénement : modificationsFINANCIERE TFD
Référence de publication : BXA08216003647T
Bodacc A publié le 09/08/2009
N° RCS : 508395993 - Dénomination : FINANCIERE TFD - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 11922932.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle Président : GUIAN Emmanuel
Evénement : immatriculationsFINANCIERE TFD
Greffe : lyon
Référence de publication : BXC08224012190A - Annonce : 9966
Depot au Bodacc publié le 20/08/2009
Annonce n° 9966 N° RCS : 508395993 - Dénomination : FINANCIERE TFD 23 rue Royale 69001 Lyon - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesFINANCIERE TFD
Greffe : lyon
Référence de publication : BXC082240122356 - Annonce : 9967
Depot au Bodacc publié le 20/08/2009
Annonce n° 9967 N° RCS : 508395993 - Dénomination : FINANCIERE TFD 23 rue Royale 69001 Lyon - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - depot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS GROUP
Référence de publication : 20100106 - Annonce : 1134
Bodacc B n°20100106 publié le 03/06/2010
Annonce n° 1134 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle en fonction le 31 Juillet 2009 Président : GUIAN Emmanuel en fonction le 31 Juillet 2009 Directeur général : GRAVET Olivier en fonction le 20 Mai 2010 - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de représentant.
Evénement : modificationsQUINTESS GROUP
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC10158001445N - Annonce : 9663
Depot au Bodacc publié le 14/06/2010
Annonce n° 9663 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP 164/174 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS GROUP
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC10158001446P - Annonce : 9664
Depot au Bodacc publié le 14/06/2010
Annonce n° 9664 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP 164/174 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS GROUP
Référence de publication : 20110101 - Annonce : 1467
Bodacc B n°20110101 publié le 24/05/2011
Annonce n° 1467 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle en fonction le 31 Juillet 2009 Président et membre du directoire : GUIAN Emmanuel modification le 16 Mai 2011 Membre du directoire et directeur général : GRAVET Olivier modification le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : RANGER Christophe en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : LEDUC Olivier en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : LEBIDOIS Yves en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Dominique en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : GUEDAMOUR Stephane en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : LELVEL Olivier en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Antoine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Jean-Marie en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : POISSON Jean-Philippe en fonction le 16 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsQUINTESS GROUP
Référence de publication : 20110101 - Annonce : 1468
Bodacc B n°20110101 publié le 24/05/2011
Annonce n° 1468 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle en fonction le 31 Juillet 2009 Président et membre du directoire : GUIAN Emmanuel modification le 16 Mai 2011 Membre du directoire et directeur général : GRAVET Olivier modification le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : RANGER Christophe en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : LEBIDOIS Yves en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Dominique en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : GUEDAMOUR Stephane en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : LELVEL Olivier en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Antoine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Jean-Marie en fonction le 16 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsQUINTESS GROUP
Référence de publication : 20110101 - Annonce : 1470
Bodacc B n°20110101 publié le 24/05/2011
Annonce n° 1470 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle en fonction le 31 Juillet 2009 Président et membre du directoire : GUIAN Emmanuel modification le 16 Mai 2011 Membre du directoire et directeur général : GRAVET Olivier modification le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : RANGER Christophe en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : LEBIDOIS Yves en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Dominique en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : GUEDAMOUR Stephane en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : LELVEL Olivier en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Antoine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Jean-Marie en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : AUCOUTURIER Celine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : VERNUDACHI Cecile en fonction le 16 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsQUINTESS GROUP
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC11199023345I - Annonce : 11907
Depot au Bodacc publié le 01/08/2011
Annonce n° 11907 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP 164/174 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS GROUP
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC11199023346K - Annonce : 11908
Depot au Bodacc publié le 01/08/2011
Annonce n° 11908 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP 164/174 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS GROUP
Référence de publication : 20110201 - Annonce : 2057
Bodacc B n°20110201 publié le 16/10/2011
Annonce n° 2057 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle en fonction le 31 Juillet 2009 Président et membre du directoire : GUIAN Emmanuel modification le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : RANGER Christophe en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : LEBIDOIS Yves en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Dominique en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : GUEDAMOUR Stephane en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : LEVEL Olivier modification le 25 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Antoine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Jean-Marie en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : AUCOUTURIER Celine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : VERNUDACHI Cecile en fonction le 16 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsQUINTESS GROUP
Référence de publication : 20120201 - Annonce : 2542
Bodacc B n°20120201 publié le 17/10/2012
Annonce n° 2542 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle en fonction le 31 Juillet 2009 Président et membre du directoire : GUIAN Emmanuel modification le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : RANGER Christophe en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : LEBIDOIS Yves en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Dominique en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : GUEDAMOUR Stephane en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : LEVEL Olivier modification le 25 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Antoine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Jean-Marie en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : AUCOUTURIER Celine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : VERNUDACHI Cecile en fonction le 16 Mai 2011 Directeur général : GUEDAMOUR Stéphane en fonction le 09 Octobre 2012 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsQUINTESS GROUP
Référence de publication : 20120201 - Annonce : 2619
Bodacc B n°20120201 publié le 17/10/2012
Annonce n° 2619 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle en fonction le 31 Juillet 2009 Président et membre du directoire : GUIAN Emmanuel modification le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : RANGER Christophe en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : LEBIDOIS Yves en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Dominique en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : GUEDAMOUR Stephane en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : LEVEL Olivier modification le 25 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Antoine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Jean-Marie en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : AUCOUTURIER Celine en fonction le 16 Mai 2011 Directeur général : GUEDAMOUR Stéphane en fonction le 09 Octobre 2012 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsQUINTESS GROUP
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC123450024067 - Annonce : 11944
Depot au Bodacc publié le 17/12/2012
Annonce n° 11944 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP 164/174 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS GROUP
Greffe : nanterre
Référence de publication : BXC123450024079 - Annonce : 11945
Depot au Bodacc publié le 17/12/2012
Annonce n° 11945 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP 164/174 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS GROUP
Référence de publication : 20130040 - Annonce : 2420
Bodacc B n°20130040 publié le 26/02/2013
Annonce n° 2420 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle en fonction le 31 Juillet 2009 Président Membre du directoire : GUIAN Emmanuel modification le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : RANGER Christophe en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : LEBIDOIS Yves en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Dominique en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : GUEDAMOUR Stephane en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : LEVEL Olivier modification le 25 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Antoine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Jean-Marie en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : AUCOUTURIER Celine en fonction le 16 Mai 2011 Directeur général : GUEDAMOUR Stéphane en fonction le 09 Octobre 2012 Directeur général délégué : LEVEL Olivier en fonction le 18 Février 2013 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsQUINTESS GROUP
Référence de publication : 20130220 - Annonce : 1348
Bodacc B n°20130220 publié le 15/11/2013
Annonce n° 1348 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS SARL en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle en fonction le 31 Juillet 2009 Président Membre du directoire : GUIAN Emmanuel modification le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : RANGER Christophe en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : LEBIDOIS Yves en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Dominique en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : GUEDAMOUR Stephane en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : LEVEL Olivier modification le 25 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Antoine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Jean-Marie en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : AUCOUTURIER Celine en fonction le 16 Mai 2011 Directeur général : GUEDAMOUR Stéphane en fonction le 09 Octobre 2012 Directeur général délégué : LEVEL Olivier en fonction le 18 Février 2013 Directeur général délégué : BOULLE Frederic en fonction le 06 Novembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsQUINTESS
Référence de publication : 20140057 - Annonce : 1514
Bodacc B n°20140057 publié le 21/03/2014
Annonce n° 1514 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 12818432.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital. Modification de la dénomination.
Evénement : modificationsQUINTESS
Référence de publication : 20140086 - Annonce : 1499
Bodacc B n°20140086 publié le 04/05/2014
Annonce n° 1499 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS le conseil en marketing et relation client, conseil en technologie, assistance à maîtrise d'ouvrage et à maîtrise d'oeuvre, gestion de projets, formation; exploitation et gestion. courtage en assurances et Intermédiation non exclusive en opérations de banques et services de paiement. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
Evénement : modificationsQUINTESS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201328170829 - Annonce : 11683
Depot au Bodacc publié le 22/09/2014
Annonce n° 11683 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 164/174 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201328170591 - Annonce : 11684
Depot au Bodacc publié le 22/09/2014
Annonce n° 11684 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 164/174 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201328170946 - Annonce : 11685
Depot au Bodacc publié le 22/09/2014
Annonce n° 11685 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 164/174 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201328171153 - Annonce : 11686
Depot au Bodacc publié le 22/09/2014
Annonce n° 11686 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 164/174 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS
Référence de publication : 20140201 - Annonce : 1739
Bodacc B n°20140201 publié le 19/10/2014
Annonce n° 1739 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine modification le 09 Octobre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle en fonction le 31 Juillet 2009 Président Membre du directoire : GUIAN Emmanuel modification le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : RANGER Christophe en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : LEBIDOIS Yves en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Dominique en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : GUEDAMOUR Stephane en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : LEVEL Olivier modification le 25 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Antoine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Jean-Marie en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : AUCOUTURIER Celine en fonction le 16 Mai 2011 Directeur général : GUEDAMOUR Stéphane en fonction le 09 Octobre 2012 Directeur général délégué : LEVEL Olivier en fonction le 18 Février 2013 Directeur général délégué : BOULLE Frederic en fonction le 06 Novembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsQUINTESS
Référence de publication : 20150020 - Annonce : 2175
Bodacc B n°20150020 publié le 29/01/2015
Annonce n° 2175 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine modification le 09 Octobre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle en fonction le 31 Juillet 2009 Président Membre du directoire : GUIAN Emmanuel modification le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : RANGER Christophe en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : LEBIDOIS Yves en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Dominique en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : GUEDAMOUR Stephane en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : LEVEL Olivier modification le 25 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Antoine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Jean-Marie en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : AUCOUTURIER Celine en fonction le 16 Mai 2011 Directeur général : GUEDAMOUR Stéphane en fonction le 09 Octobre 2012 Directeur général délégué : LEVEL Olivier en fonction le 18 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BLIN Philippe en fonction le 21 Janvier 2015 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIET E D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 21 Janvier 2015 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsQUINTESS
Référence de publication : 20150092 - Annonce : 3378
Bodacc B n°20150092 publié le 15/05/2015
Annonce n° 3378 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Marie-Christine modification le 09 Octobre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DUPARC Emmanuelle en fonction le 31 Juillet 2009 Président Membre du directoire : GUIAN Emmanuel modification le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : RANGER Christophe en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : LEBIDOIS Yves en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Dominique en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : GUEDAMOUR Stephane en fonction le 16 Mai 2011 Membre du directoire : LEVEL Olivier modification le 25 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Antoine en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : GUIAN Jean-Marie en fonction le 16 Mai 2011 Membre du conseil de surveillance : AUCOUTURIER Celine en fonction le 16 Mai 2011 Directeur général : GUEDAMOUR Stéphane en fonction le 09 Octobre 2012 Directeur général délégué : LEVEL Olivier en fonction le 18 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BLIN Philippe en fonction le 21 Janvier 2015 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIET E D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 21 Janvier 2015 Directeur délégué : THOMAS Frédéric en fonction le 05 Mai 2015 - Modification : Modification de représentant.
Evénement : modificationsQUINTESS
Greffe : nanterre
Référence de publication : 119201345127788 - Annonce : 8095
Depot au Bodacc publié le 30/05/2015
Annonce n° 8095 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 164/174 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012016S083613 - Annonce : 6731
Depot au Bodacc publié le 26/10/2016
Annonce n° 6731 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 3-5 rue Saint-Georges 75009 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012016S083614 - Annonce : 6732
Depot au Bodacc publié le 26/10/2016
Annonce n° 6732 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 3-5 rue Saint-Georges 75009 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes consolidés et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012017S039538 - Annonce : 6592
Depot au Bodacc publié le 20/07/2017
Annonce n° 6592 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 3-5 rue Saint-Georges 75009 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS
Référence de publication : 20180134 - Annonce : 2246
Bodacc B n°20180134 publié le 18/07/2018
Annonce n° 2246 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10732499.97 EUR - Administration : Membre du directoire partant : Level, Olivier ; Membre du directoire partant : Thomas, Frédéric ; Directeur général délégué partant : Thomas, Frédéric ; Directeur général délégué partant : Level, Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Duparc, Emmanuelle ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Raymond, Marie-Christine - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsQUINTESS
Référence de publication : 20180134 - Annonce : 2247
Bodacc B n°20180134 publié le 18/07/2018
Annonce n° 2247 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10732499.97 EUR - Administration : Directeur général et Membre du Directoire partant : Guedamour, Stéphane ; nomination du Directeur général : MONTEGO - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsQUINTESS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012018S049999 - Annonce : 13886
Depot au Bodacc publié le 02/08/2018
Annonce n° 13886 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 3-5 rue Saint-Georges 75009 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012019S129613 - Annonce : 1534
Depot au Bodacc publié le 14/01/2020
Annonce n° 1534 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 3-5 rue Saint-Georges 75009 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS
Référence de publication : 20200026 - Annonce : 4541
Bodacc B n°20200026 publié le 06/02/2020
Annonce n° 4541 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10732499.97 EUR - Administration : nomination du Membre du conseil de surveillance : Guy-Moyat, Alain Jean Jacques - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsQUINTESS
Référence de publication : 20200188 - Annonce : 2551
Bodacc B n°20200188 publié le 27/09/2020
Annonce n° 2551 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 9988527.49 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Blin, Philippe - Modification : modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
Evénement : modificationsQUINTESS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012021S029962 - Annonce : 4199
Depot au Bodacc publié le 16/05/2021
Annonce n° 4199 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 3-5 rue Saint-Georges 75009 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS
Référence de publication : 20210096 - Annonce : 1356
Bodacc B n°20210096 publié le 18/05/2021
Annonce n° 1356 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 9988527.49 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Evénement : modificationsQUINTESS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012022S044683 - Annonce : 3622
Depot au Bodacc publié le 29/05/2022
Annonce n° 3622 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 118 rue de Rivoli 75001 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesQUINTESS
Référence de publication : 20220178 - Annonce : 1378
Bodacc B n°20220178 publié le 14/09/2022
Annonce n° 1378 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 9988527.49 EUR - Administration : nomination du Président : MONTEGO ; Président du directoire partant : Guian, Emmanuel ; nomination du Président du directoire : MONTEGO ; Membre du Directoire et Directeur général partant : MONTEGO ; nomination du Président du conseil de surveillance : Guian, Emmanuel ; nomination du Membre du directoire : MONTEGO ; Président du conseil de surveillance partant : Ranger, Christophe ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Guian, Emmanuel ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Ranger, Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsQUINTESS
Greffe : paris
Référence de publication : 75012023S021347 - Annonce : 3473
Depot au Bodacc publié le 30/05/2023
Annonce n° 3473 N° RCS : 508395993 - Dénomination : QUINTESS 118 rue de Rivoli 75001 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptes