Toutes les annonces
STE DE CONSEIL ET DE FINANCEMENT DES DONJONS
Greffe : evry
Référence de publication : BXC08344004952Q - Annonce : 9596
Depot au Bodacc publié le 18/12/2008
Annonce n° 9596 N° RCS : 582113999 - Dénomination : STE DE CONSEIL ET DE FINANCEMENT DES DONJONS 30 avenue de la Libération 91450 Soisy-sur-Seine - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSTE DE CONSEIL ET DE FINANCEMENT DES DONJONS
Greffe : evry
Référence de publication : BXC08030010825I - Annonce : 10193
Depot au Bodacc publié le 21/02/2009
Annonce n° 10193 N° RCS : 582113999 - Dénomination : STE DE CONSEIL ET DE FINANCEMENT DES DONJONS 30 avenue de la Libération 91450 Soisy-sur-Seine - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSTE DE CONSEIL ET DE FINANCEMENT DES DONJONS
Référence de publication : 20130028 - Annonce : 2483
Bodacc B n°20130028 publié le 08/02/2013
Annonce n° 2483 N° RCS : 582113999 - Dénomination : STE DE CONSEIL ET DE FINANCEMENT DES DONJONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15250.00 EUR - Administration : Président : MR HUVELIN GERARD modification le 30 Janvier 2013 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
Evénement : modificationsSTE DE CONSEIL ET DE FINANCEMENT DES DONJONS
Référence de publication : 20230167 - Annonce : 2953
Bodacc B n°20230167 publié le 31/08/2023
Annonce n° 2953 N° RCS : 582113999 - Dénomination : STE DE CONSEIL ET DE FINANCEMENT DES DONJONS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : cessation d\'activité.
Evénement : modificationsSTE DE CONSEIL ET DE FINANCEMENT DES DONJONS
Référence de publication : 20230167 - Annonce : 2954
Bodacc B n°20230167 publié le 31/08/2023
Annonce n° 2954 N° RCS : 582113999 - Dénomination : STE DE CONSEIL ET DE FINANCEMENT DES DONJONS La fabrication, confection - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : HUVELIN Gérard - Modification : Modification survenue sur l\'administration, reprise de l\'activité après suspension, transfert du siège social.
Evénement : modifications