Toutes les annonces
GROUPE AEE
Greffe : paris
Référence de publication : BXC08225006441V - Annonce : 11700
Depot au Bodacc publié le 21/08/2008
Annonce n° 11700 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE 40-42 rue Laugier 75017 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesGROUPE AEE
Greffe : paris
Référence de publication : BXC082250064453 - Annonce : 11701
Depot au Bodacc publié le 21/08/2008
Annonce n° 11701 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE 40-42 rue Laugier 75017 Paris - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesGROUPE AEE
Greffe : paris
Référence de publication : BXC09365004588Q - Annonce : 9320
Depot au Bodacc publié le 14/01/2010
Annonce n° 9320 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE 40-42 R LAUGIER 75017 PARIS - forme juridique : Société anonyme - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesGROUPE AEE
Référence de publication : 20150173 - Annonce : 2439
Bodacc B n°20150173 publié le 10/09/2015
Annonce n° 2439 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE - forme juridique : Société anonyme - capital : 500000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Roux, Jean, modification du Commissaire aux comptes titulaire Schmidt, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Maillard, Frederic - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPE AEE
Référence de publication : 20150173 - Annonce : 2444
Bodacc B n°20150173 publié le 10/09/2015
Annonce n° 2444 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE - forme juridique : Société anonyme - capital : 500000 EUR - Administration : Administrateur partant : Couderc, Thierry, nomination de l'Administrateur : Laroussinie, Jean-Marc - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPE AEE
Référence de publication : 20170154 - Annonce : 1132
Bodacc B n°20170154 publié le 13/08/2017
Annonce n° 1132 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 250000 EUR - Administration : modification du Président Oziel, Gabriel, Administrateur partant : Laroussinie, Philippe, Administrateur partant : Laroussinie, Jean-Marc, modification du Commissaire aux comptes titulaire Schmidt, Michel, modification du Commissaire aux comptes suppléant Maillard, Frédéric - Modification : modification survenue sur le capital (diminution), la forme juridique et l'administration
Evénement : modificationsGROUPE AEE
Greffe : paris
Référence de publication : 75012017S090813 - Annonce : 8430
Depot au Bodacc publié le 25/10/2017
Annonce n° 8430 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE 40-42 rue Laugier 75017 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesGROUPE AEE
Greffe : paris
Référence de publication : 75012017S090814 - Annonce : 8431
Depot au Bodacc publié le 25/10/2017
Annonce n° 8431 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE 40-42 rue Laugier 75017 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesGROUPE AEE
Greffe : paris
Référence de publication : 75012017S105725 - Annonce : 4267
Depot au Bodacc publié le 05/12/2017
Annonce n° 4267 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE 40-42 rue Laugier 75017 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesGROUPE AEE
Référence de publication : 20180187 - Annonce : 900
Bodacc B n°20180187 publié le 02/10/2018
Annonce n° 900 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 250000 EUR - Administration : Président partant : Oziel, Gabriel ; nomination du Président : Saint-Dizier, Arnaud ; nomination du Directeur général : Noel, Thierry ; nomination du Directeur général : Communeau, Laurent ; nomination du Directeur général : Lemaire, Rémi - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPE AEE
Référence de publication : 20200091 - Annonce : 1453
Bodacc B n°20200091 publié le 12/05/2020
Annonce n° 1453 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 250000 EUR - Administration : Directeur général partant : Noel, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPE AEE
Référence de publication : 20200214 - Annonce : 1537
Bodacc B n°20200214 publié le 03/11/2020
Annonce n° 1537 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 250000 EUR - Administration : Président partant : Saint-Dizier, Arnaud ; nomination du Président : Darroman, Emmanuel - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPE AEE
Référence de publication : 20200242 - Annonce : 1124
Bodacc B n°20200242 publié le 13/12/2020
Annonce n° 1124 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 250000 EUR - Administration : Directeur général partant : Communeau, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPE AEE
Référence de publication : 20210120 - Annonce : 1697
Bodacc B n°20210120 publié le 22/06/2021
Annonce n° 1697 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 250000 EUR - Administration : nomination du Président : Prades, Olivier ; modification du Directeur général Darroman, Emmanuel - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPE AEE
Référence de publication : 20210158 - Annonce : 1316
Bodacc B n°20210158 publié le 15/08/2021
Annonce n° 1316 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 250000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Lefevre, nom d'usage : Chapron, Agathe ; nomination du Directeur général : Corchia, Hubert - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPE AEE
Référence de publication : 20220228 - Annonce : 5586
Bodacc B n°20220228 publié le 24/11/2022
Annonce n° 5586 N° RCS : 692009558 - Dénomination : GROUPE AEE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 250000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Schmidt, Michel ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : VALEXCO AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Maillard, Frédéric - Modification : modification survenue sur l\'administration
Evénement : modifications