Toutes les annonces
GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20080032 - Annonce : 2073
Bodacc B n°20080032 publié le 22/02/2008
Annonce n° 2073 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS non précisée - forme juridique : G.I.E. - capital : - Administration : administrateurs partants : BOYER (Julien), VIOLLET (Xavier). - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20080050 - Annonce : 2487
Bodacc B n°20080050 publié le 23/03/2008
Annonce n° 2487 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS . C19970113 - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Membre exonère des dettes antérieures a son entrée partant : SAS COMBS LA VILLE, nomination du Membre exonère des dettes antérieures a son entrée : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, nomination du Membre exonère des dettes antérieures a son entrée : BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE, nomination du Membre exonère des dettes antérieures a son entrée : CARDIF ASSET MANAGEMENT. . - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20080050 - Annonce : 2488
Bodacc B n°20080050 publié le 23/03/2008
Annonce n° 2488 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS . C19970113 - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20080113 - Annonce : 1088
Bodacc B n°20080113 publié le 29/06/2008
Annonce n° 1088 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS . C19970113 - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Chevalet, Stanislas Louis, Administrateur partant : Hazard, Yves - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20080159 - Annonce : 801
Bodacc B n°20080159 publié le 05/09/2008
Annonce n° 801 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS . C19970113 - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Dufond, Pierre Jean, nomination de l'Administrateur : Rousseau, Denis, modification du Membre exonère des dettes antérieures a son entrée GIE PERSONAL FINANCE TECHNOLOGY, Membre exonère des dettes antérieures a son entrée partant : SOSERVI SOCIETE EN NOM COLLECTIF, nomination du Membre exonère des dettes antérieures a son entrée : BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, nomination du Membre exonère des dettes antérieures a son entrée : ALLIANTIQUE, nomination du Membre exonère des dettes antérieures a son entrée : CAPSTAR PARTNERS SAS, nomination du Membre exonère des dettes antérieures a son entrée : CORTAL CONSORS, nomination du Membre exonère des dettes antérieures a son entrée : HAREWOOD ASSET MANAGEMENT, nomination du Membre exonère des dettes antérieures a son entrée : OVERLAY ASSET MANAGEMENT, nomination du Membre exonère des dettes antérieures a son entrée : Métier Regroupement de Crédits-MRC. - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20090171 - Annonce : 498
Bodacc B n°20090171 publié le 06/09/2009
Annonce n° 498 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Guillon, nom d'usage : Borrel, Sophie Christine - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20090171 - Annonce : 499
Bodacc B n°20090171 publié le 06/09/2009
Annonce n° 499 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Membre exonère des dettes antérieures a son entrée partant : GIE PERSONAL FINANCE TECHNOLOGY, Membre exonère des dettes antérieures a son entrée partant : SAS 5 KLEBER, Membre exonère des dettes antérieures a son entrée partant : BNP PARIBAS INVEST IMMO, modification du Membre exonère des dettes antérieures a son entrée CAMGESTION, Membre exonère des dettes antérieures a son entrée partant : CAPSTAR PARTNERS SAS, Membre exonère des dettes antérieures a son entrée partant : Métier Regroupement de Crédits-MRC, modification du Contrôleur des comptes MAZARS - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20100073 - Annonce : 2086
Bodacc B n°20100073 publié le 15/04/2010
Annonce n° 2086 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Spaety, Benoit Michel, nomination de l'Administrateur : Roussel, Jean-Bernard - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20100181 - Annonce : 1130
Bodacc B n°20100181 publié le 17/09/2010
Annonce n° 1130 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Darde, Jacques, Administrateur partant : Bellion, Dominique, Administrateur partant : Rousseau, Denis, nomination de l'Administrateur : Gonin, Jean Philippe, nomination de l'Administrateur : Freyeisen, François, nomination de l'Administrateur : Le Boles, Serge - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20120162 - Annonce : 3874
Bodacc B n°20120162 publié le 23/08/2012
Annonce n° 3874 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Leon, nom d'usage : Cotis, Marguerite, Administrateur partant : Christoux, Daniel, Administrateur partant : Le Boles, Serge, nomination de l'Administrateur : Dagannaud, Aurélia, nomination de l'Administrateur : Tabarki, nom d'usage : Viegnes, Sophia, nomination de l'Administrateur : Delvoye, Christian - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20130175 - Annonce : 3061
Bodacc B n°20130175 publié le 11/09/2013
Annonce n° 3061 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Monin, Magali, nomination de l'Administrateur : Franchi, nom d'usage : Boeri, Caroline - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20130175 - Annonce : 3068
Bodacc B n°20130175 publié le 11/09/2013
Annonce n° 3068 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : modification du Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée FUNDQUEST ADVISOR, modification du Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée BNP PARIBAS DEALING SERVICES, Contrôleur de gestion partant : Brard, Sophie, nomination du Contrôleur de gestion : Tourrou, François - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20140060 - Annonce : 3579
Bodacc B n°20140060 publié le 26/03/2014
Annonce n° 3579 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Roussel, Jean-Bernard, nomination de l'Administrateur : Le Carre, Sylviane - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20140158 - Annonce : 1151
Bodacc B n°20140158 publié le 20/08/2014
Annonce n° 1151 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée partant : UCB ENTREPRISES, modification du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS, nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : BNP PARIBAS ARBITRAGE - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20140242 - Annonce : 1831
Bodacc B n°20140242 publié le 17/12/2014
Annonce n° 1831 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Volmer, Jean-Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20160018 - Annonce : 1647
Bodacc B n°20160018 publié le 27/01/2016
Annonce n° 1647 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Chastagnol, nom d'usage : Chiron, Michele - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20160018 - Annonce : 1655
Bodacc B n°20160018 publié le 27/01/2016
Annonce n° 1655 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée partant : CORTAL CONSORS, nomination du Contrôleur des comptes : Veaute, Anne, Contrôleur des comptes partant : De Cambourg, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20170135 - Annonce : 971
Bodacc B n°20170135 publié le 18/07/2017
Annonce n° 971 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Dagannaud, Aurélia, Administrateur partant : Franchi, nom d'usage : Boeri, Caroline, nomination de l'Administrateur : Delahousse, Lionel, nomination de l'Administrateur : Orhan, Benoit - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20180090 - Annonce : 1148
Bodacc B n°20180090 publié le 13/05/2018
Annonce n° 1148 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Gogue, Olivier ; Administrateur partant : Gonin, Jean Philippe ; Administrateur partant : Tabarki, nom d'usage : Viegnes, Sophia ; nomination de l'Administrateur : Van Deinse, Bruno ; nomination de l'Administrateur : Labouche, Hubert ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée partant : BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : SA COPARTIS ; Contrôleur de gestion partant : Tourrou, François ; nomination du Contrôleur de gestion : Eudier, nom d'usage : Robic, Sandrine - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20190162 - Annonce : 1880
Bodacc B n°20190162 publié le 23/08/2019
Annonce n° 1880 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Le Carre, Sylviane ; nomination de l'Administrateur : Marlier, Jean-Louis - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20200217 - Annonce : 467
Bodacc B n°20200217 publié le 06/11/2020
Annonce n° 467 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : nomination de l'Administrateur : Leconte, Antoinette ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée partant : DOMOFINANCE (SA) ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée partant : FUNDQUEST ADVISOR ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée partant : SA COPARTIS ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : BNP PARIBAS AGILITY CAPITAL ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : CONSEIL INVESTISSEMENT S N C ; nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : ARVAL TRADING ; Contrôleur de gestion partant : Eudier, nom d'usage : Robic, Sandrine ; nomination du Contrôleur de gestion : Wattez, Benoit - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20210212 - Annonce : 1419
Bodacc B n°20210212 publié le 29/10/2021
Annonce n° 1419 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Administrateur partant : Moysan, nom d'usage : Messager, Claude ; Administrateur partant : Delahousse, Lionel ; Administrateur partant : Van Deinse, Bruno ; nomination de l'Administrateur : De Maintenant, Loïc Marie Dominique ; nomination de l'Administrateur : Cagnard, nom d'usage : Griffin, Marielle Laure ; nomination de l'Administrateur : Sellam, Valérie Zaza Paulette ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée partant : CONSEIL INVESTISSEMENT S N C ; Contrôleur des comptes partant : Chignard, nom d'usage : Veaute, Anne - Modification : modification survenue sur l'administration
Evénement : modificationsGROUPEMENT D\'ETUDES ET DE PRESTATIONS
Référence de publication : 20220222 - Annonce : 1352
Bodacc B n°20220222 publié le 16/11/2022
Annonce n° 1352 N° RCS : 733000483 - Dénomination : GROUPEMENT D\'ETUDES ET DE PRESTATIONS - forme juridique : Groupement d\'intérêt économique - capital : - Administration : nomination de l\'Administrateur : Hebert, nom d\'usage : Le Mercier, Cécile ; nomination de l\'Administrateur : Hebert, nom d\'usage : Le Mercier, Cécile ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée partant : BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS - Modification : modification survenue sur l\'administration
Evénement : modifications