Toutes les annonces
INTER-NOUGAT
Référence de publication : 20080051 - Annonce : 608
Bodacc B n°20080051 publié le 25/03/2008
Annonce n° 608 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'Intérêt Economique - capital : 15580 EUR - Administration : admission d'un nouveau membre du G.I.E. la S.A.R.L. AU RUCHER DE PROVENCE. - Modification : augmentation du capital social du G.I.E. par apport numéraire d'un nouveau membre, augmentation d'une somme de 120 euros pour le porter de 15 460 euros à 15 580 euros et modification sur l'administration, le 13/07/2007
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20080051 - Annonce : 609
Bodacc B n°20080051 publié le 25/03/2008
Annonce n° 609 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'Intérêt Economique - capital : 15460 EUR - Administration : changement de représentant permanent de la S.A.S. LOR NOUGAT, administrateur, ancien représentant permanent : CALLEJA (Patrick), nouveau représentant permanent : FOURQUET (Claude). - Modification : modification sur l'administration, le 28/02/2007
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20090191 - Annonce : 289
Bodacc B n°20090191 publié le 04/10/2009
Annonce n° 289 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'Interêt Economique - capital : 117460.00 EUR - Administration : SA LES TROIS ABEILLES n'est plus administrateur du gie. Société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS JULLIEN (NOUGATS DOULCE FRANCE) n'est plus administrateur du gie. Sté par actions simplifiée LOR NOUGAT n'est plus administrateur du gie. Sté par actions simplifiée NOUGAT LE GAVIAL devient administrateur du gie représenté(e) par DEROSE Francis Joseph Raymond nom d'usage : DEROSE. Société à responsabilité limitée NOUGAT DIANE DE POYTIERS devient administrateur du gie représenté(e) par CHAMBONNIERE Frédéric Regis Marie nom d'usage : CHAMBONNIERE. CHAMBONNIERE Frédéric Régis Marie nom d'usage : CHAMBONNIERE Frédéric n'est plus contrôleur gestion. POLGE Philippe Bernard nom d'usage : POLGE Philippe devient contrôleur gestion. - Modification : Modification du capital. Modification de l'administration.
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20100245 - Annonce : 762
Bodacc B n°20100245 publié le 19/12/2010
Annonce n° 762 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'Interêt Economique - capital : - Administration : CHABERT Didier Henri Charles Maurice nom d'usage : CHABERT n'est plus président du conseil d'administration. CHABERT Didier Henri Charles Maurice nom d'usage : CHABERT n'est plus administrateur du gie. BOCQUET Eric Maurice Robert nom d'usage : BOCQUET devient président du conseil d'administration. BOCQUET Eric Maurice Robert nom d'usage : BOCQUET devient administrateur du gie. Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur du gie NOUGAT CHABERT ET GUILLOT SA. Sté par actions simplifiée NOUGATS L .DELAVANT n'est plus administrateur du gie. - Modification : Modification de l'administration.
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20110120 - Annonce : 569
Bodacc B n°20110120 publié le 22/06/2011
Annonce n° 569 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'Interêt Economique - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20120220 - Annonce : 576
Bodacc B n°20120220 publié le 14/11/2012
Annonce n° 576 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de Administrateur NOUGAT CHABERT ET GUILLOT SA : ROELENS François Jean Julien nom d'usage : ROELENS devient représentant permanent. Société à responsabilité limitée LE CHAUDRON D'OR n'est plus Administrateur. Société à responsabilité limitée LES TROIS ABEILLES devient Administrateur représenté(e) par TOLOZANOT Gilles Jean nom d'usage : TOLOZANOT. Sté par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE GERBE D'OR devient Administrateur représenté(e) par FOURQUET Claude Bernard nom d'usage : FOURQUET. Société à responsabilité limitée SUPREM'NOUGAT devient Administrateur représenté(e) par SAVIN Jacques Lucien Gérard nom d'usage : SAVIN. Société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS JULLIEN devient Administrateur représenté(e) par JULLIEN Vivian Patrick nom d'usage : JULLIEN. - Modification : Modification de l'administration.
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20130126 - Annonce : 588
Bodacc B n°20130126 publié le 03/07/2013
Annonce n° 588 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20130210 - Annonce : 543
Bodacc B n°20130210 publié le 30/10/2013
Annonce n° 543 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Sté par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE GERBE D'OR n'est plus Administrateur. - Modification : Modification de l'administration.
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20140107 - Annonce : 481
Bodacc B n°20140107 publié le 05/06/2014
Annonce n° 481 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : BOCQUIER Eric Maurice Robert nom d'usage : BOCQUIER n'est plus président du conseil d'administration. BOCQUIER Eric Maurice Robert nom d'usage : BOCQUIER n'est plus Administrateur. ROELENS François Jean Julien nom d'usage : ROELENS devient président du conseil d'administration. SAVIN Jacques Lucien Gérard nom d'usage : SAVIN devient vice-président. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de Administrateur NOUGAT CHABERT ET GUILLOT SA : BOCQUIER Eric Maurice Robert nom d'usage : BOCQUIER n'est plus représentant permanent; ROUGETET Stéphanie Marguerite Evelyne nom d'usage : ROUGETET devient représentant permanent. - Modification : Modification de l'administration.
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20150090 - Annonce : 409
Bodacc B n°20150090 publié le 12/05/2015
Annonce n° 409 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : 117880.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20170044 - Annonce : 274
Bodacc B n°20170044 publié le 03/03/2017
Annonce n° 274 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de Administrateur NOUGAT CHABERT ET GUILLOT SA : ROUGETET Stéphanie Marguerite Evelyne nom d'usage : ROUGETET n'est plus représentant permanent; STOFFEL Marie-Claude nom d'usage : STOFFEL devient représentant permanent - Modification : Modification de l'administration.
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20180164 - Annonce : 210
Bodacc B n°20180164 publié le 30/08/2018
Annonce n° 210 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT Prospection des marchés, promotion des ventes des produits de ses adhérents et de produits régionaux (alimentaires, cosmétiques, entretien de la maison et autres accessoires) et, plus généralement, tous produits ayant un lien de connexité ou complémentarité ou accessoire, avec la promotion ou la commercialisation du nougat de Montélimar, création et exploitation de tous comptoirs de vente de nougats, confiserie, miel, notamment sur l'autoroute A7 à ALLAN. - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : POLGE Philippe Bernard nom d'usage : POLGE n'est plus contrôleur gestion. CORNILLET Julien Jean-François nom d'usage : CORNILLET devient contrôleur gestion - Modification : Modification de l'administration. Modification de l'activité.
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20210095 - Annonce : 794
Bodacc B n°20210095 publié le 16/05/2021
Annonce n° 794 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.
Evénement : modificationsINTER-NOUGAT
Référence de publication : 20220066 - Annonce : 1198
Bodacc B n°20220066 publié le 03/04/2022
Annonce n° 1198 N° RCS : 775572431 - Dénomination : INTER-NOUGAT - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : - Administration : ROELENS François Jean Julien nom d'usage : ROELENS n'est plus président du conseil d'administration. STOFFEL Marie-Claude Justine Christiane nom d'usage : STOFFEL devient président du conseil d'administration. SAVIN Jacques Lucien Gérard nom d'usage : SAVIN n'est plus vice-président. MONTERO Romain Max Georges nom d'usage : MONTERO devient vice-président. MORENT Charlène Camille nom d'usage : MORENT devient vice-président. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de Administrateur NOUGAT CHABERT ET GUILLOT SA : ROELENS François Jean Julien nom d'usage : ROELENS n'est plus représentant permanent; EVESQUE Céline Claude Paule nom d'usage : EVESQUE devient représentant permanent. Sté par actions simplifiée NOUGAT LE GAVIAL n'est plus Administrateur. Société à responsabilité limitée NOUGAT DIANE DE POYTIERS n'est plus Administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de Administrateur SUPREM'NOUGAT Sté par actions simplifiée : SAVIN Jacques Lucien Gérard nom d'usage : SAVIN n'est plus représentant permanent; MONTERO Romain Max Georges nom d'usage : MONTERO devient représentant permanent. Société à responsabilité limitée LE CHAUDRON D'OR devient Administrateur représenté(e) par MORENT Charlène Camille nom d'usage : MORENT. CORNILLET Julien Jean-François nom d'usage : CORNILLET n'est plus contrôleur gestion. ROELENS François Jean Julien nom d'usage : ROELENS devient contrôleur gestion - Modification : Modification de l'administration.
Evénement : modifications