Toutes les annonces
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE LA FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20080041 - Annonce : 4085
Bodacc B n°20080041 publié le 06/03/2008
Annonce n° 4085 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE LA FAYE SUR ARDIN collecte, stockage, vente (commerce de gros) - forme juridique : C.A.C.V. - capital : 261330.10 EUR - Administration : anciens administrateurs : RENAUDEAU (Jean Marc), RICHARD (Michel), GAEC DE COURSAY représenté par MERCERON (Jean Michel), nouveaux administrateurs : GAEC RENAUDEAU SABOURIN représenté par RENAUDEAU (Jean Marc), GAEC BRANDY BARRIBAUD (Richard) représenté par RICHARD (Michel), MERCERON (Jean Michel), administrateur partant : E.A.R.L. MOULIN CHAIGNEAU, GAEC du Bourg. - Modification : modification survenues sur le capital (ancien : 246 424 euros) et l'administration
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : BXC08067013747E - Annonce : 9562
Depot au Bodacc publié le 13/03/2008
Annonce n° 9562 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : BXC08082001398D - Annonce : 10665
Depot au Bodacc publié le 03/04/2009
Annonce n° 10665 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20100011 - Annonce : 4242
Bodacc B n°20100011 publié le 17/01/2010
Annonce n° 4242 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN Collecte stockage vente (commerce de gros) - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : 240378.30 EUR - Administration : Président de la société : GOULARD Philippe Vice-président : RENAUDEAU Jean-Marc Vice-président : RIMBEAU Jean-Marc Serge Vice-président : VEQUAUD Christian Directeur : LE BER Paul Administrateur : GAEC LE DORE Administrateur : RENAUDEAU Jean-Marc Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE EN COMMUN BRANDY Administrateur : GAEC LA VALLEE D'ARDIN Administrateur : LA PRESSONNIERE, représenté par M BOIZUMEAU Philippe Administrateur : LE PAIRE Administrateur : DU NOUREAU Administrateur : BERTON Jacky Administrateur : GAEC LA VIGNE Administrateur : DOUILLARD Isabelle Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN, représenté par M TARDY Laurent Administrateur : EARL LE GOGEON Administrateur : GAEC LE COLOMBIER DE NERMOUX Administrateur : FIOLLEAU Daniel Charles Francois Administrateur : AUMAND Robert Administrateur : GAEC LES SAULES Administrateur : MERCERON Jean Michel Administrateur : EARL LES JONQUILLES Administrateur : GINDREAU Damien Administrateur : GAEC LA COUTURE, représenté par M GOULARD Philippe Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT - Modification : Changement administrateur Augmentation de capital
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20100059 - Annonce : 1592
Bodacc B n°20100059 publié le 25/03/2010
Annonce n° 1592 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN Collecte stockage vente (commerce de gros) - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : 241553.34 EUR - Administration : Président de la société : RIMBEAU Jean-Marc Serge Vice-président : RENAUDEAU Jean-Marc Vice-président : VEQUAUD Christian Vice-président : FAVREAU Christophe René Directeur : LE BER Paul Administrateur : GAEC LE DORE Administrateur : RENAUDEAU Jean-Marc Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE EN COMMUN BRANDY Administrateur : GAEC LA VALLEE D'ARDIN Administrateur : LA PRESSONNIERE, représenté par M BOIZUMEAU Philippe Administrateur : LE PAIRE Administrateur : DU NOUREAU Administrateur : BERTON Jacky Administrateur : GAEC LA VIGNE Administrateur : DOUILLARD Isabelle Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN, représenté par M TARDY Laurent Administrateur : EARL LE GOGEON Administrateur : GAEC LE COLOMBIER DE NERMOUX, représenté par M DUBS Yan Stéphane René Administrateur : FIOLLEAU Daniel Charles Francois Administrateur : AUMAND Robert Administrateur : GAEC LES SAULES Administrateur : MERCERON Jean Michel Administrateur : EARL LES JONQUILLES Administrateur : GINDREAU Damien Administrateur : GAEC LA COUTURE, représenté par M GOULARD Philippe Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT - Modification : Changement de gérant
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : BXC100710073728 - Annonce : 11270
Depot au Bodacc publié le 29/03/2010
Annonce n° 11270 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20110027 - Annonce : 2075
Bodacc B n°20110027 publié le 08/02/2011
Annonce n° 2075 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN Collecte stockage vente (commerce de gros) - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : - Administration : Président de la société : RIMBEAU Jean-Marc Serge Vice-président : RENAUDEAU Jean-Marc Vice-président : VEQUAUD Christian Vice-président : FAVREAU Christophe René Directeur : LE BER Paul Administrateur : GAEC LE DORE Administrateur : RENAUDEAU Jean-Marc Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE EN COMMUN BRANDY Administrateur : GAEC LA VALLEE D'ARDIN Administrateur : LA PRESSONNIERE, représenté par M BOIZUMEAU Philippe Administrateur : LE PAIRE Administrateur : DU NOUREAU Administrateur : BERTON Jacky Administrateur : GAEC LA VIGNE Administrateur : DOUILLARD Isabelle Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN, représenté par M TARDY Laurent Administrateur : EARL LE GOGEON Administrateur : GAEC LE COLOMBIER DE NERMOUX, représenté par M DUBS Yan Stéphane René Administrateur : FIOLLEAU Daniel Charles Francois Administrateur : GAEC LES SAULES Administrateur : MERCERON Jean Michel Administrateur : EARL LES JONQUILLES Administrateur : GAEC LA COUTURE, représenté par M GOULARD Philippe Administrateur : Exploitation Agricole à Responsabilité L, représenté par M AUMAND Christophe Robert Henri Administrateur : AUMAND Philippe Henri René Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT - Modification : Variabilité de capital Changement d'administrateur
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : BXC11028001518W - Annonce : 9872
Depot au Bodacc publié le 14/02/2011
Annonce n° 9872 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : BXC12035006448G - Annonce : 10837
Depot au Bodacc publié le 13/02/2012
Annonce n° 10837 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20120038 - Annonce : 1552
Bodacc B n°20120038 publié le 23/02/2012
Annonce n° 1552 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : - Administration : Président : RIMBEAU Jean-Marc Serge Vice président : RENAUDEAU Jean-Marc Vice président : VEQUAUD Christian Vice président : FAVREAU Christophe René Directeur : LE BER Paul Administrateur : GAEC LE DORE Administrateur : RENAUDEAU Jean-Marc Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN BRANDY BARRIBAUD RICHARD Administrateur : GAEC LA VALLEE D'ARDIN Administrateur : LA PRESSONNIERE représenté par BOIZUMEAU Philippe Administrateur : LE PAIRE représenté par DIEUMEGARD Julien Marcel Yves modification le 15 Février 2012 Administrateur : DU NOUREAU Administrateur : BERTON Jacky Administrateur : GAEC LA VIGNE Administrateur : DOUILLARD Isabelle Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN DES MAISONS NEUVES représenté par TARDY Laurent Administrateur : EARL LE GOGEON représenté par VEQUAUD Christian Administrateur : GAEC LE COLOMBIER DE NERMOUX représenté par DUBS Yan Stéphane René Administrateur : FIOLLEAU Daniel Charles Francois Administrateur : GAEC LES SAULES représenté par MOREAU David Administrateur : MERCERON Jean Michel Administrateur : EARL LES JONQUILLES Administrateur : GAEC LA COUTURE représenté par GOULARD Philippe Administrateur : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée AUMAND représenté par AUMAND Christophe Robert Henri Administrateur : AUMAND Philippe Henri René Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT NAUD - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : BXC13030005414V - Annonce : 8056
Depot au Bodacc publié le 18/02/2013
Annonce n° 8056 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20130042 - Annonce : 4370
Bodacc B n°20130042 publié le 28/02/2013
Annonce n° 4370 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : - Administration : Président : RIMBEAU Jean-Marc Serge Vice-président : RENAUDEAU Jean-Marc Vice-président : VEQUAUD Christian Vice-président : FAVREAU Christophe René Directeur : LE BER Paul Administrateur : GAEC LE DORE Administrateur : RENAUDEAU Jean-Marc Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN BRANDY BARRIBAUD RICHARD Administrateur : GAEC LA VALLEE D'ARDIN Administrateur : LA PRESSONNIERE représenté par BOIZUMEAU Philippe Administrateur : LE PAIRE représenté par DIEUMEGARD Julien Marcel Yves modification le 15 Février 2012 Administrateur : DU NOUREAU Administrateur : BERTON Jacky Administrateur : GAEC LA VIGNE Administrateur : DOUILLARD Isabelle Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN DES MAISONS NEUVES représenté par TARDY Laurent Administrateur : EARL LE GOGEON représenté par VEQUAUD Christian modification le 27 Février 2012 Administrateur : FIOLLEAU Daniel Charles Francois Administrateur : GAEC LES SAULES représenté par MOREAU David modification le 27 Février 2012 Administrateur : MERCERON Jean Michel Administrateur : EARL LES JONQUILLES Administrateur : GAEC LA COUTURE représenté par GOULARD Philippe Administrateur : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée AUMAND représenté par AUMAND Christophe Robert Henri Administrateur : AUMAND Philippe Henri René Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT NAUD Administrateur : EARL BOUNIOT représenté par BOUNIOT Frédéric en fonction le 15 Février 2013 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20140025 - Annonce : 2219
Bodacc B n°20140025 publié le 05/02/2014
Annonce n° 2219 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : - Administration : Président : RIMBEAU Jean-Marc Serge Vice-président : RENAUDEAU Jean-Marc Vice-président : FAVREAU Christophe René Directeur : LE BER Paul Administrateur : GAEC LE DORE Administrateur : GAEC LA VALLEE D'ARDIN Administrateur : LA PRESSONNIERE représenté par BOIZUMEAU Philippe Administrateur : LE PAIRE représenté par DIEUMEGARD Julien Marcel Yves modification le 15 Février 2012 Administrateur : DU NOUREAU Administrateur : BERTON Jacky Administrateur : GAEC LA VIGNE Administrateur : DOUILLARD Isabelle Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN DES MAISONS NEUVES représenté par TARDY Laurent Administrateur : EARL LE GOGEON représenté par VEQUAUD Christian modification le 27 Février 2012 Administrateur : FIOLLEAU Daniel Charles Francois Administrateur : GAEC LES SAULES représenté par MOREAU David modification le 27 Février 2012 Administrateur : EARL LES JONQUILLES Administrateur : GAEC LA COUTURE représenté par GOULARD Philippe Administrateur : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée AUMAND représenté par AUMAND Christophe Robert Henri Administrateur : AUMAND Philippe Henri René Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT NAUD Administrateur : EARL BOUNIOT représenté par BOUNIOT Frédéric en fonction le 15 Février 2013 Administrateur : EARL JMR représenté par RENAUDEAU Jean-Marc en fonction le 28 Janvier 2014 Administrateur : DES BORDS DE L'AUTIZE représenté par RICHARD Christian en fonction le 28 Janvier 2014 Vice-président : AUMAND Philippe en fonction le 28 Janvier 2014 - Modification : Modification de représentant. Modification du capital.
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : 117901314413040 - Annonce : 9316
Depot au Bodacc publié le 10/02/2014
Annonce n° 9316 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : 117901337345312 - Annonce : 4599
Depot au Bodacc publié le 30/01/2015
Annonce n° 4599 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : 117901362350690 - Annonce : 8578
Depot au Bodacc publié le 12/02/2016
Annonce n° 8578 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : 117901385489927 - Annonce : 7789
Depot au Bodacc publié le 18/01/2017
Annonce n° 7789 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20170036 - Annonce : 2490
Bodacc B n°20170036 publié le 21/02/2017
Annonce n° 2490 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : 252090.45 EUR - Administration : Président : RIMBEAU Jean-Marc Serge ; Vice-président : RENAUDEAU Jean-Marc ; Vice-président : FAVREAU Christophe René ; Directeur : LE BER Paul ; Administrateur : GAEC LE DORE ; Administrateur : GAEC LA VALLEE D'ARDIN ; Administrateur : LA PRESSONNIERE représenté par BOIZUMEAU Philippe ; Administrateur : LE PAIRE représenté par DIEUMEGARD Julien Marcel Yves modification le 15 Février 2012 ; Administrateur : DU NOUREAU ; Administrateur : BERTON Jacky ; Administrateur : GAEC LA VIGNE ; Administrateur : DOUILLARD Isabelle ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN DES MAISONS NEUVES représenté par TARDY Laurent ; Administrateur : EARL LE GOGEON représenté par VEQUAUD Christian modification le 27 Février 2012 ; Administrateur : FIOLLEAU Daniel Charles Francois ; Administrateur : GAEC LAIPIS représenté par MOREAU David modification le 15 Février 2017 ; Administrateur : EARL LES JONQUILLES ; Administrateur : GAEC LA COUTURE représenté par GOULARD Philippe ; Administrateur : AUMAND Philippe Henri René ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT NAUD ; Administrateur : EARL BOUNIOT représenté par BOUNIOT Frédéric en fonction le 15 Février 2013 ; Administrateur : EARL JMR représenté par RENAUDEAU Jean-Marc en fonction le 28 Janvier 2014 ; Vice-président : AUMAND Philippe en fonction le 28 Janvier 2014 ; Administrateur : CHOUC Didier en fonction le 15 Février 2017 ; Administrateur : GAEC LA GASSE représenté par BONNEAU Julien en fonction le 15 Février 2017 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant..
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : 117901409404097 - Annonce : 8190
Depot au Bodacc publié le 16/01/2018
Annonce n° 8190 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20180026 - Annonce : 1896
Bodacc B n°20180026 publié le 07/02/2018
Annonce n° 1896 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : 254342.61 EUR - Administration : Président : RIMBEAU Jean-Marc Serge modification le 05 Février 2018 ; Vice-président : RENAUDEAU Jean-Marc ; Vice-président : FAVREAU Christophe René ; Directeur : LE BER Paul ; Administrateur : GAEC LE DORE ; Administrateur : GAEC LA VALLEE D'ARDIN ; Administrateur : LA PRESSONNIERE représenté par BOIZUMEAU Philippe ; Administrateur : BERTON Jacky ; Administrateur : GAEC LA VIGNE ; Administrateur : DOUILLARD Isabelle ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN DES MAISONS NEUVES représenté par TARDY Laurent ; Administrateur : EARL LE GOGEON représenté par VEQUAUD Christian modification le 27 Février 2012 ; Administrateur : FIOLLEAU Daniel Charles Francois ; Administrateur : GAEC LAIPIS représenté par MOREAU David modification le 15 Février 2017 ; Administrateur : EARL LES JONQUILLES ; Administrateur : GAEC LA COUTURE représenté par GOULARD Philippe ; Administrateur : AUMAND Philippe Henri René ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT NAUD ; Administrateur : EARL BOUNIOT représenté par BOUNIOT Frédéric en fonction le 15 Février 2013 ; Administrateur : EARL JMR représenté par RENAUDEAU Jean-Marc en fonction le 28 Janvier 2014 ; Vice-président : AUMAND Philippe en fonction le 28 Janvier 2014 ; Administrateur : CHOUC Didier en fonction le 15 Février 2017 ; Administrateur : GAEC LA GASSE représenté par BONNEAU Julien en fonction le 15 Février 2017 ; Administrateur : GAEC LA SICAUDIERE représenté par CHARRON Clément en fonction le 05 Février 2018 ; Administrateur : EARL LE PAIRE représenté par DIEUMEGARD Julien en fonction le 05 Février 2018 - Modification : Modification de représentant. Modification du capital.
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20190024 - Annonce : 2685
Bodacc B n°20190024 publié le 03/02/2019
Annonce n° 2685 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN Collecte stockage vente (commerce de gros) - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : - Administration : Président : RIMBEAU Jean-Marc Serge ; Administrateur : GAEC LA COUTUREGOULARD Philippe ; Administrateur : BERTON Jacky ; Administrateur : EARL LE PAIREDIEUMEGARD Julien ; Administrateur : EARL JMRRENAUDEAU Jean-Marc ; Administrateur : FIOLLEAU Daniel Charles Francois ; Administrateur : EARL BOUNIOTBOUNIOT Frédéric ; Administrateur : EARL LE GOGEONVEQUAUD Christian ; Administrateur : LA PRESSONNIEREBOIZUMEAU Philippe ; Administrateur : GAEC LAIPISMOREAU David ; Administrateur : AUMAND Philippe Henri René ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN DES MAISONS NEUVESTARDY Laurent ; Administrateur : EARL LES JONQUILLES ; Administrateur : GAEC LE DORE ; Administrateur : GAEC LA SICAUDIERECHARRON Clément ; Administrateur : GAEC LA GASSEBONNEAU Julien ; Administrateur : GAEC LA VALLEE D'ARDIN ; Administrateur : GAEC LA VIGNE ; Administrateur : François ; Vice-président : FAVREAU Christophe René ; Vice-président : AUMAND Philippe ; Vice-président : RENAUDEAU Jean-Marc ; Directeur : LE BER Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT NAUD - Modification : Modification survenue sur l'administration, le capital.
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : 7901MYG15484100 - Annonce : 3495
Depot au Bodacc publié le 03/02/2019
Annonce n° 3495 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : 7901MYG16496300 - Annonce : 2347
Depot au Bodacc publié le 04/02/2020
Annonce n° 2347 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 Route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20200047 - Annonce : 2454
Bodacc B n°20200047 publié le 06/03/2020
Annonce n° 2454 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN Collecte stockage vente (commerce de gros) - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : - Administration : Président : RIMBEAU Jean-Marc Serge ; Administrateur : GAEC LA COUTUREGOULARD Philippe ; Administrateur : BERTON Jacky ; Administrateur : EARL LE PAIREDIEUMEGARD Julien ; Administrateur : EARL JMRRENAUDEAU Jean-Marc ; Administrateur : FIOLLEAU Daniel Charles Francois ; Administrateur : EARL BOUNIOTBOUNIOT Frédéric ; Administrateur : LA PRESSONNIEREBOIZUMEAU Philippe ; Administrateur : GAEC LAIPISMOREAU David ; Administrateur : AUMAND Philippe Henri René ; Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN DES MAISONS NEUVESTARDY Laurent ; Administrateur : GAEC LE DORE ; Administrateur : GAEC LA SICAUDIERECHARRON Clément ; Administrateur : GAEC LA VALLEE D'ARDIN ; Administrateur : GAEC LA VIGNE ; Administrateur : François ; Administrateur : GAEC LA POUPLIEREVANDE Nicolas ; Vice-président : FAVREAU Christophe René ; Vice-président : AUMAND Philippe ; Vice-président : RENAUDEAU Jean-Marc ; Directeur : LE BER Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT NAUD - Modification : Modification survenue sur l'administration, le capital.
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : 7901MYG17536000 - Annonce : 4054
Depot au Bodacc publié le 27/01/2021
Annonce n° 4054 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 Route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20210038 - Annonce : 2173
Bodacc B n°20210038 publié le 24/02/2021
Annonce n° 2173 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN Collecte stockage vente (commerce de gros) - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : - Administration : Président : RIMBEAU Jean-Marc Serge ; Administrateur : LA COUTUREGOULARD Sébastien ; Administrateur : BERTON Jacky ; Administrateur : EARL JMRRENAUDEAU Jean-Marc ; Administrateur : FIOLLEAU Daniel Charles Francois ; Administrateur : EARL BOUNIOTBOUNIOT Frédéric ; Administrateur : LA PRESSONNIEREBOIZUMEAU Philippe ; Administrateur : GAEC LAIPISMOREAU David ; Administrateur : AUMAND Philippe Henri René ; Administrateur : GAEC DES MAISONS NEUVESTARDY Laurent ; Administrateur : GAEC LE DOREFAVREAU Christophe ; Administrateur : GAEC LA SICAUDIERECHARRON Clément ; Administrateur : GAEC LA VALLEE D'ARDINRIMBEAU Jean-Marc ; Administrateur : GAEC LA VIGNEJARRIAU Pierre ; Administrateur : CHOUC François ; Administrateur : GAEC LA POUPLIEREVANDE Nicolas ; Administrateur : GAEC POUZINEAUPOUZINEAU Stéphane ; Vice-président : FAVREAU Christophe René ; Vice-président : AUMAND Philippe ; Vice-président : RENAUDEAU Jean-Marc ; Directeur : LE BER Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT NAUD - Modification : Modification survenue sur l'administration, le capital.
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Greffe : niort
Référence de publication : 7901MYG18797300 - Annonce : 3059
Depot au Bodacc publié le 16/02/2022
Annonce n° 3059 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN 4 Route de Niort 79160 Faye-sur-Ardin - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20220073 - Annonce : 2518
Bodacc B n°20220073 publié le 13/04/2022
Annonce n° 2518 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN Collecte stockage vente (commerce de gros) - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : - Administration : Président : FAVREAU Christophe René ; Administrateur : LA COUTUREGOULARD Bastien ; Administrateur : EARL JMRRENAUDEAU Jean-Marc ; Administrateur : EARL BOUNIOTBOUNIOT Frédéric ; Administrateur : GAEC LAIPISMOREAU David ; Administrateur : AUMAND Philippe Henri René ; Administrateur : GAEC DES MAISONS NEUVESTARDY Laurent ; Administrateur : GAEC LE DOREFAVREAU Christophe ; Administrateur : GAEC LA SICAUDIERECHARRON Clément ; Administrateur : GAEC LA VALLEE D'ARDINRIMBEAU Jean-Marc ; Administrateur : GAEC LA VIGNEJARRIAU Pierre ; Administrateur : CHOUC François ; Administrateur : GAEC LA POUPLIEREVANDE Nicolas ; Administrateur : GAEC POUZINEAUPOUZINEAU Stéphane ; Administrateur : SCEA LA PLAINEBERTON Jacky ; Administrateur : LA PRESSONNIEREFREJOU Julien ; Administrateur : EARL LA POINTEMERCERON Samuel Alexis ; Vice-président : RIMBEAU Jean-Marc ; Vice-président : AUMAND Philippe ; Vice-président : RENAUDEAU Jean-Marc ; Directeur : LE BER Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT NAUD - Modification : Modification survenue sur l'administration, le capital.
Evénement : modificationsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN
Référence de publication : 20240076 - Annonce : 2125
Bodacc B n°20240076 publié le 17/04/2024
Annonce n° 2125 N° RCS : 781431416 - Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE FAYE SUR ARDIN Collecte stockage vente (commerce de gros) - forme juridique : Société coopérative agricole à capital variable - capital : - Administration : Président : FAVREAU Christophe René ; Administrateur : LA COUTUREGOULARD Bastien ; Administrateur : EARL JMRRENAUDEAU Jean-Marc ; Administrateur : EARL BOUNIOTBOUNIOT Frédéric ; Administrateur : GAEC LAIPISMOREAU David ; Administrateur : AUMAND Philippe Henri René ; Administrateur : GAEC DES MAISONS NEUVESTARDY Laurent ; Administrateur : GAEC LE DOREFAVREAU Christophe ; Administrateur : GAEC LA VIGNEJARRIAU Pierre ; Administrateur : CHOUC François ; Administrateur : GAEC LA POUPLIEREVANDE Nicolas ; Administrateur : GAEC POUZINEAUPOUZINEAU Stéphane ; Administrateur : SCEA LA PLAINEBERTON Jacky ; Administrateur : LA PRESSONNIEREFREJOU Julien ; Administrateur : EARL LA POINTEMERCERON Samuel Alexis ; Administrateur : EARL DURAND MATHIEUDURAND Mathieu, Michel, Yves ; Administrateur : EARL LA NORMANDIELEBARBIER Pierre, Stéphane, Quentin, Mathieu ; Vice-président : RIMBEAU Jean-Marc ; Vice-président : VANDE Nicolas ; Vice-président : AUMAND Philippe ; Directeur : LE BER Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MALEVAUT NAUD - Modification : Modification survenue sur l\'administration, le capital.
Evénement : modifications