Toutes les annonces
ORYOM13C3
Référence de publication : BXA14353000300E
Bodacc A publié le 27/05/2013
N° RCS : 793602921 - Dénomination : ORYOM13C3 - Adresse : 4 rue Georges Eucharis Chez Phalsbourg Gestion Zfu Dillon 97200 Fort-de-France - Activité : acquérir tous biens meubles (matériels, engins ou véhicules) ou immeubles destinés à l'industrie ou à tout autre secteur d'activité éligibles aux dispositions des articles 199 undecies b et 217 undecies du cgi, exploiter ces biens ou les donner en location - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 2 EUR - Administration : gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : PHALSBOURG GESTION (SASh) représenté par GHELFI (Laurent)
Evénement : immatriculationsORYOM13C3
Référence de publication : 20150212 - Annonce : 3070
Bodacc B n°20150212 publié le 04/11/2015
Annonce n° 3070 N° RCS : 793602921 - Dénomination : ORYOM13C3 - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 73969 EUR - Administration : gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : PHALSBOURG GESTION (SAS) représenté par GHELFI (Laurent) ; associés indéfiniment et solidairement responsables : ORYOM (SARL) représenté par GHELFI (Laurent), MARCONNET (Gyu, André), VATAN (Agnès, Jeanne, Marie, Armande) née RENAUDIN, GILLET (Jerôme, Claude, Paul), DOUGNY (Michel), JOCOB (Eric, Claude, Pierre, Christian), GUILLANEUF (Thierry, Marcel, Paul) - Modification : modification survenue sur le capital, l'administration
Evénement : modificationsORYOM13C3
Référence de publication : 20200132 - Annonce : 4519
Bodacc B n°20200132 publié le 09/07/2020
Annonce n° 4519 N° RCS : 793602921 - Dénomination : ORYOM13C3 - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 2 EUR - Administration : Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : ORYOM ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Marconnet, Gyu, André ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Renaudin, nom d'usage : Vatan, Agnès, Jeanne, Marie, Armande ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Gillet, Jern?Me, Claude, Paul ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Dougny, Michel ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Jacob, Eric, Claude, Pierre, Christian ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Guillaneuf, Thierry, Marcel, Paul ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : ENDOM - Modification : modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
Evénement : modificationsORYOM13C3
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : 97722021S003287 - Annonce : 5888
Depot au Bodacc publié le 01/10/2021
Annonce n° 5888 N° RCS : 793602921 - Dénomination : ORYOM13C3 4 rue Georges Eucharis Chez Phalsbourg Gestion Zfu Dillon 97200 Fort-de-France - forme juridique : Société en nom collectif - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesORYOM13C3
Référence de publication : 20220162 - Annonce : 2598
Bodacc B n°20220162 publié le 23/08/2022
Annonce n° 2598 N° RCS : 793602921 - Dénomination : ORYOM13C3 - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 94287 EUR - Administration : nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Pasqualini, Valerio ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Odorico, Denis ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Hansch, Marcel ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Wolff, Jérôme André ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Barzilai, Philippe Elie Nino ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Courouble, Dominique Claude Jean-Marie ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Garioud, David Patrick ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Mineo, Sacha Sergei Tom - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Evénement : modifications