Toutes les annonces
WITH-YOU ANTILLES
Référence de publication : BXA13311001012T
Bodacc A publié le 16/09/2013
N° RCS : 797838760 - Dénomination : WITH-YOU ANTILLES - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000 EUR - Administration : gérant : HUYGHUES-DESPOINTES (Nicolas)
Evénement : immatriculationsWITH-YOU ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : 170911001921051 - Annonce : 12209
Depot au Bodacc publié le 26/09/2017
Annonce n° 12209 N° RCS : 797838760 - Dénomination : WITH-YOU ANTILLES route de Palmiste Palmiste 97232 Le Lamentin - forme juridique : SARL - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesWITH-YOU ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : 170911003042086 - Annonce : 12210
Depot au Bodacc publié le 26/09/2017
Annonce n° 12210 N° RCS : 797838760 - Dénomination : WITH-YOU ANTILLES route de Palmiste 97232 Le Lamentin - forme juridique : SARL - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesWITH-YOU ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : 97722021S001579 - Annonce : 11091
Depot au Bodacc publié le 24/06/2021
Annonce n° 11091 N° RCS : 797838760 - Dénomination : WITH-YOU ANTILLES route de Palmiste 97232 Lamentin - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesWITH-YOU ANTILLES
Greffe : fort-de-france
Référence de publication : 97722022S005607 - Annonce : 9586
Depot au Bodacc publié le 16/08/2022
Annonce n° 9586 N° RCS : 797838760 - Dénomination : WITH-YOU ANTILLES route de Palmiste 97232 Lamentin - forme juridique : Société à responsabilité limitée - depot : Comptes annuels et rapports
Evénement : depot des comptesWITH-YOU ANTILLES
Référence de publication : 20230016 - Annonce : 1917
Bodacc B n°20230016 publié le 24/01/2023
Annonce n° 1917 N° RCS : 797838760 - Dénomination : WITH-YOU ANTILLES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : nomination du Président : PRESCO ; Gérant partant : Huyghues-Despointes, Nicolas - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l\'administration
Evénement : modifications