Toutes les annonces
SNC JESO
Référence de publication : 000002402138310
Bodacc A publié le 06/08/2019
N° RCS : 852903608 - Dénomination : SNC JESO - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 5000 EUR - Administration : Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : CARO Sophie, Marguerite, Andrée ; Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : BULTEAU Jérôme, Marcel, André
Evénement : immatriculationsSNC JESO
Greffe : greffe du tribunal de commerce de pÉrigueux
Référence de publication : 000002402139929 - Annonce : 339
Bodacc A publié le 04/10/2019
Annonce n° 339 N° RCS : 852903608 - Dénomination : SNC JESO 9 avenue de l'Europe 24210 Saint-Rabier Tabac bar snack alimentation générale traiteur dépôt de pain presse revendeur Française des Jeux - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 5000 EUR - Administration : Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : CARO Sophie, Marguerite, Andrée ; Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : BULTEAU Jérôme, Marcel, André - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : Courrier Français - Opposition : A l'adresse du fonds 9, avenue de l'Europe 24210 Saint-Rabier- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc. - Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 110000 Euros.
Evénement : ventes et cessionsSNC JESO
Référence de publication : 20240165 - Annonce : 394
Bodacc B n°20240165 publié le 27/08/2024
Annonce n° 394 N° RCS : 852903608 - Dénomination : SNC JESO - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : - Modification : cessation d\'activité.
Evénement : modificationsSNC JESO
Référence de publication : 20240170 - Annonce : 833
Bodacc B n°20240170 publié le 02/09/2024
Annonce n° 833 N° RCS : 852903608 - Dénomination : SNC JESO - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : CARO Sophie, Marguerite, Andrée ; Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : BULTEAU Jérôme, Marcel, André - Modification : transfert du siège social.
Evénement : modifications