ECETECH
Présentation générale de ECETECH
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ECETECH et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ECETECH est situé au 2 RUE SEXTIUS MICHEL 75015 PARIS 15
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mercredi 18 septembre 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 383023272 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 300 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.42Z ( Enseignement supérieur)
L'activité déclarée au greffe est : Enseignement supérieur
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.42Z (Enseignement supérieur), les activités sont :
- - les premier, deuxième et troisième cycles de l'enseignement supérieur.
- - par exemple, enseignement supérieur dispensé par les lycées (CPGE, STS), les grandes écoles, les universités ainsi que des écoles ou instituts spécialisés (IUT, UT, formations paramédicales ou sociales de niveau supérieur, écoles d'architecture, de j
Chiffre d’affaire
ECETECH à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 722 500.00 € pour un résultat de 3 028 198.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
ECETECH est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ECETECH est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR68383023272
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ECETECH de part son activité de 85.42Z ( Enseignement supérieur) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] pariente, pierre,
- alf,
- appadoo, raph,
- brouaye, pascal,
- carmelo, miguel,
- carmelo, miguel.
- clément,
- clément,
- diaz, alfonso, nomination de l'
- educin topco
- georghiou, jean-christophe
- gins,
- graves, david,
- graves, david,
- grouthier,
- grouthier,
- mbm conseil,
- pariente, pierre,
- pariente, pierre,
- peran fernandez, josé eugenio
- polston, robert
- polston, robert, modification du
- pricewaterhousecoopers audit,
- zentz, robert,
Les modifications survenues dans l'administration de la société ECETECH
- 2009-05-22 : Président du conseil d'administration partant : Appadoo, Raph, nomination du Président du conseil d'administration : Graves, David, Administrateur partant : Diaz, Alfonso, nomination de l'Administrateur : Carmelo, Miguel.
- 2012-05-13 : Président du conseil d'administration partant : Graves, David, nomination du Président du conseil d'administration : Polston, Robert
- 2012-09-27 : Directeur général et Administrateur partant : Brouaye, Pascal, nomination du Directeur général et Administrateur : Pariente, Pierre, Directeur général délégué et Administrateur partant : Gins, nom d'usage : Rouyres, Nelly, nomination du Directeur général délégué : Clément, nom d'usage : Clément-Mondoloni, Richard Emmanuel, nomination de l'Administrateur : Peran Fernandez, José Eugenio
- 2014-01-14 : Président du conseil d'administration partant : Polston, Robert, modification du Président Pariente, Pierre, Directeur général délégué partant : Clément, nom d'usage : Clément-Mondoloni, Richard Emmanuel, Administrateur partant : Zentz, Robert, Administrateur partant : Carmelo, Miguel, Administrateur partant : Peran Fernandez, José Eugenio
- 2016-08-26 : Président partant : Pariente, Pierre, nomination du Président : Grouthier, nom d'usage : Lespine, Catherine
- 2016-12-25 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ALF, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : MBM CONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
- 2020-02-28 : Président partant : Grouthier, nom d'usage : Lespine, Catherine ; nomination du Président : EDUCIN TOPCO
Les autres mandats des administrateurs
- brouaye, pascal, :
- 2012-09-25 : PREPATECH' (388347122)
- educin topco :
- 2020-02-28 : Centre d'Etudes Européen pour l'Enseignement Supérieur (798777736)
- 2020-02-28 : INSTITUT FRANCAIS DE GESTION (432197762)
- 2020-02-28 : CUSTOMER EXPERIENCE (414893925)
- 2020-02-28 : INSIGNIS IMMOBILIER (490482833)
- 2020-02-28 : ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR - ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE SUPERIEUR PRIVE (784713521)
- 2020-02-28 : ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT (445260169)
- 2020-02-27 : INSIGNIS 3 (478825243)
- 2020-02-19 : INSEEC EXECUTIVE EDUCATION (517798732)
- georghiou, jean-christophe :
- 2021-01-17 : AQUITEL (499201747)
- 2020-12-20 : CFHI PC ANNEMASSE (482898400)
- 2020-12-20 : PARC EOLIEN AUBE I (505026948)
- 2020-12-20 : CFHI PC BELFORT (433223542)
- 2020-12-17 : HOME PRATIK (692049786)
- 2020-12-17 : CALC Management (821709912)
- 2020-12-13 : La Poste Nouveaux Services (808288963)
- 2020-12-09 : VERTBAUDET (397555327)
- 2020-12-09 : JETLANE (509174389)
- 2020-12-06 : IFS FRANCE (320508229)
- 2020-12-03 : GALAXIE 33 (803888627)
- 2020-11-19 : SCI PATRIMONIA - DESSOUS DES BERGES (501380513)
- 2020-11-19 : DOCUMENT CHANNEL (504259375)
- 2020-11-19 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2020-11-19 : NOVABION (803109115)
- 2020-11-17 : MASC (FRANCE) SARL (509298634)
- 2020-11-06 : LOOK FIXATIONS (397727397)
- 2020-11-03 : FRANCE FONDANTS (383630969)
- 2020-10-31 : BSPI MANAGEMENT SERVICES FRANCE SAS (801944497)
- 2020-10-28 : PATRIZIA BASTIDE (812800431)
- mbm conseil, :
- 2011-09-13 : FIBI (403946338)
- 2009-09-25 : SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT ET D'ARBITRAGE (393669668)
- pariente, pierre, :
- 2016-08-26 : PREPATECH' (388347122)
- pariente, pierre, :
- 2016-08-26 : PREPATECH' (388347122)
- polston, robert :
- 2011-04-29 : LIUF IMMOBILIER (490482833)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ECETECH et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ECETECH |
Sigle de l'unité légale | ECTEI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 383023272 00115 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1991-09-18 : mercredi 18 septembre 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 85.42Z : Enseignement supérieur |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur |
Activite | Enseignement supérieur |
Synonyme | classes préparatoires, université, faculté, grandes écoles, CPGE, STS, IUT, UT, formation paramédicale, formation sociale, écoles d'architecture, de journalisme, écoles vétérinaires, INP, IUFM |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ECETECH- CO
2020 | 8 908 395.00 | 8 271 859.00 |
2019 | 636 536.00 | 8 762 072.00 |
2020 | 300 000.00 |
2019 | 300 000.00 |
2020 | 2 995 626.00 |
2019 | 2 660 288.00 |
2020 | 8 271 859.00 |
2019 | 8 762 072.00 |
2020 | 722 500.00 | 722 500.00 |
2019 | 446 028.00 |
2020 | 3 028 198.00 |
2019 | 2 756 655.00 |
2020 | 2 995 626.00 |
2019 | 2 660 288.00 |
2020 | 3 194 282.00 |
2019 | 3 194 282.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ECETECH- mardi 25 mars 2008: Depot des comptes
- mardi 03 juin 2008: Depot des comptes
- mardi 05 mai 2009: Depot des comptes
- vendredi 22 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090097 publié le 22/05/2009Annonce n° 619 N° RCS : 383023272 - Dénomination : ECOLE CENTRALE DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL - forme juridique : Société anonyme - capital : 300000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration partant : Appadoo, Raph, nomination du Président du conseil d'administration : Graves, David, Administrateur partant : Diaz, Alfonso, nomination de l'Administrateur : Carmelo, Miguel. - Modification : modification survenue sur l'adresse de l'établissement et l'administration
- lundi 17 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 18 avril 2011: Depot des comptes
- dimanche 13 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120092 publié le 13/05/2012Annonce n° 2245 N° RCS : 383023272 - Dénomination : ECOLE CENTRALE DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL - forme juridique : Société anonyme - capital : 300000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration partant : Graves, David, nomination du Président du conseil d'administration : Polston, Robert - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- jeudi 27 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120187 publié le 27/09/2012Annonce n° 999 N° RCS : 383023272 - Dénomination : ECOLE CENTRALE DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL - forme juridique : Société anonyme - capital : 300000 EUR - Administration : Directeur général et Administrateur partant : Brouaye, Pascal, nomination du Directeur général et Administrateur : Pariente, Pierre, Directeur général délégué et Administrateur partant : Gins, nom d'usage : Rouyres, Nelly, nomination du Directeur général délégué : Clément, nom d'usage : Clément-Mondoloni, Richard Emmanuel, nomination de l'Administrateur : Peran Fernandez, José Eugenio - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 28 janvier 2013: Depot des comptes
- mardi 30 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130145 publié le 30/07/2013Annonce n° 1620 N° RCS : 383023272 - Dénomination : ECOLE CENTRALE DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL - forme juridique : Société anonyme - capital : 300000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 14 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140009 publié le 14/01/2014Annonce n° 1679 N° RCS : 383023272 - Dénomination : ECOLE CENTRALE DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 300000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration partant : Polston, Robert, modification du Président Pariente, Pierre, Directeur général délégué partant : Clément, nom d'usage : Clément-Mondoloni, Richard Emmanuel, Administrateur partant : Zentz, Robert, Administrateur partant : Carmelo, Miguel, Administrateur partant : Peran Fernandez, José Eugenio - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- lundi 26 janvier 2015: Depot des comptes
- vendredi 20 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 22 janvier 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160167 publié le 26/08/2016Annonce n° 1810 N° RCS : 383023272 - Dénomination : ECOLE CENTRALE DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 300000 EUR - Administration : Président partant : Pariente, Pierre, nomination du Président : Grouthier, nom d'usage : Lespine, Catherine - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 25 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160251 publié le 25/12/2016Annonce n° 1299 N° RCS : 383023272 - Dénomination : ECOLE CENTRALE DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 300000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ALF, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : MBM CONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 05 janvier 2017: Depot des comptes
- vendredi 13 octobre 2017: Depot des comptes
- vendredi 02 mars 2018: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2019: Depot des comptes
- mercredi 29 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200020 publié le 29/01/2020Annonce n° 1559 N° RCS : 383023272 - Dénomination : ECETECH - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 300000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et le sigle
- vendredi 28 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200042 publié le 28/02/2020Annonce n° 1049 N° RCS : 383023272 - Dénomination : ECETECH - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 300000 EUR - Administration : Président partant : Grouthier, nom d'usage : Lespine, Catherine ; nomination du Président : EDUCIN TOPCO - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ECETECH- vendredi 25 décembre 1992 : Fermé
16 RUE DE LA LUNE 75002 PARIS 2 - jeudi 08 février 1996 : Fermé
47 RUE DE L ECHIQUIER 75010 PARIS 10 - jeudi 08 février 1996 : Fermé
14 RUE DE LA LUNE 75002 PARIS 2 - jeudi 08 février 1996 : Fermé
17 BD DE BONNE NOUVELLE 75002 PARIS 2 - jeudi 08 février 1996 : Fermé
15 BD DE BONNE NOUVELLE 75002 PARIS 2 - mercredi 31 décembre 1997 : Fermé
53 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8 - vendredi 10 juin 1994 : Fermé
28 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75003 PARIS 3 - vendredi 23 février 1996 : Fermé
10 RUE DE L ECHIQUIER 75010 PARIS 10 - jeudi 02 mai 2013 : Fermé
53 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 7 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
27 RUE DU PROGRES 93100 MONTREUIL - jeudi 02 mai 2013 : Ouvert
2 RUE SEXTIUS MICHEL 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ECETECH- AGHION FABIENNE : PROMENADE DE L ECLUSE 93160 NOISY-LE-GRAND
- BAHRI SOPHIA : 45 RUE LINOIS 75015 PARIS 15
- BLU JEAN : 4 IMP LE CLOS ROUSSILLE 64000 PAU
- DESBIOLLES ROMAIN : 13 ALL DU BOSQUET 92310 SEVRES
- DEVAURE MAGALI : 14 RUE GABRIEL JAMET 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
- JARRY PATRICK YANN ANDRE : 26 RUE DE VANVES 92140 CLAMART
- LATRUBESSE CATHY : 5 RUE DES VIGNES 57050 LONGEVILLE-LES-METZ
- LECLERC YVES : 190 BD DE CHARONNE 75020 PARIS 20
- MANTRI GENEVE : 7 RUE BRAHMS 67000 STRASBOURG
- RUSSOLILLO GIORGIO : 8 RUE DAGUERRE 75014 PARIS 14
- SVENSSON SARA : 123 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX
- ASS SUP : 95 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- CTRE ETUDES POLITIQUES ET COMMUNICATION : RUE SEXTIUS MICHEL 75015 PARIS 15
- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES : 828 BD DES MARECHAUX 91120 PALAISEAU
- POLE NUMERIQUE EVENT COWORKING : 125 RUE DE L HOSTELLERIE 30900 NIMES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ECETECH- BERTIN PIERRE : 47 RUE DES ENTREPRENEURS 75015 PARIS 15
- DELBAUFFE BERNARD : 80 RUE BLOMET 75015 PARIS 15
- DO CEU DOS SANTOS SUBTIL MARIA : 15 RUE DES PERICHAUX 75015 PARIS 15
- GAYANT CINDY : 24 PL ETIENNE PERNET 75015 PARIS 15
- REGIN OLIVIER : 65 RUE FONDARY 75015 PARIS 15
- ROZIER JEAN-CLAUDE : 44 RUE DURANTON 75015 PARIS 15
- SALEMI JOEL : 13 RUE DE L AMIRAL ROUSSIN 75015 PARIS 15
- WILHELM-JAUREGUIBERRY MAYLIS : 22 RUE DE PRESLES 75015 PARIS 15
- AMICALE ANCIENS ELEVES ASS PHILOTECHNIQU : 8 RUE BOUCHUT 75015 PARIS 15
- CAYRON SYLVAINE : 326 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15
- KR BEAUTY : 44 RUE LETELLIER 75015 PARIS 15
- POISSONNERIE LOURMEL : 5 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
- SCI 59 DUNKERQUE : 22 AV DE SUFFREN 75015 PARIS 15
- SCI DIANLOR : 42 RUE FONDARY 75015 PARIS 15
- SCI PEGASE : 64 RUE DU COMMERCE 75015 PARIS 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ECETECHRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives