SAS DU CLOS SAINT JEAN
Présentation générale de SAS DU CLOS SAINT JEAN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAS DU CLOS SAINT JEAN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAS DU CLOS SAINT JEAN est situé au 34 RUE SAINT JEAN 59100 ROUBAIX
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 18 août 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 413470303 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 152 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 87.30A ( Hébergement social pour personnes âgées)
L'activité déclarée au greffe est : Hébergement social pour personnes âgées
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 87.30A (Hébergement social pour personnes âgées), les activités sont :
- - l'accueil et l'hébergement de personnes âgées qui ne sont pas autonomes ou qui ne désirent plus vivre de manière autonomeLes établissements concernés (établissements de moyen et long séjour, maisons de repos, etc.) procurent hébergement, nourriture,
- - par exemple, services fournis par les établissements suivants : logement-foyer
Mais exclus
- - les activités des résidences pour personnes âgées dispensant des soins médicaux (cf87.10A)
Chiffre d’affaire
SAS DU CLOS SAINT JEAN à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 028 904.00 € pour un résultat de -280 479.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SAS DU CLOS SAINT JEAN est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si SAS DU CLOS SAINT JEAN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44413470303
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAS DU CLOS SAINT JEAN de part son activité de 87.30A ( Hébergement social pour personnes âgées) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [19] bauduin, jean-marc,
- beas
- cabinet fortin ;
- cabinet fortin, modification du
- cillier, christophe
- cillier, christophe,
- deloitte & associes
- domusvi
- dubrulle, olivier
- dubrulle, olivier ;
- france audit,
- hpm hopital privé métropole ou en abrégé hpm,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAS DU CLOS SAINT JEAN
- 2008-10-01 : Président de la société : BESANGER Gérard. Président du conseil de surveillance : LELEU Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : LELEU Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : LEPS Patrick. Membre du conseil de surveillance : DA LAGE Bernard Henri René. Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : BAUDUIN Jean-Marc.
- 2010-09-15 : Président de la société : BESANGER Gérard Président du conseil de surveillance : LELEU Jean Claude Membre du conseil de surveillance : LELEU Jean Claude Membre du conseil de surveillance : LEPS Patrick Membre du conseil de surveillance : DA LAGE Bernard Henri René Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BAUDUIN Jean-Marc
- 2011-12-13 : Président de la société : HPM Hopital Privé Métropole, représenté par M BARBREAU Yves Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BAUDUIN Jean-Marc
- 2013-10-01 : Commissaire aux comptes titulaire partant : FRANCE AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FORTIN, modification du Commissaire aux comptes suppléant Bauduin, Jean-Marc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cillier, Christophe
- 2015-09-04 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Cillier, Christophe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Dubrulle, Olivier
- 2016-03-29 : modification du Président HPM Hopital Privé Métropole ou en abrégé HPM représenté par GUTH François Adresse : 2 rue de la Charmée 60580 Coye-la-Forêt
- 2017-08-15 : Président partant : HPM Hopital Privé Métropole ou en abrégé HPM, nomination du Président : DOMUSVI
- 2019-04-07 : Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET FORTIN ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Dubrulle, Olivier ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Les autres mandats des administrateurs
- beas :
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-28 : MEDI@LYS (481138998)
- 2021-01-28 : Loire-Atlantique Développement - SELA (860800077)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-27 : AUDIKA GROUPE (310612387)
- 2021-01-27 : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE (814572715)
- 2021-01-26 : SOLERA EMEA (814571113)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-24 : BUNGE HOLDINGS FRANCE (443616222)
- 2021-01-22 : AMADA S.A (662052810)
- 2021-01-22 : HONEYWELL EUROPE SERVICES (311570956)
- 2021-01-22 : SOC 6 (450977749)
- 2021-01-22 : ELIOR GROUP (408168003)
- 2021-01-21 : GENEBANQUE (327479069)
- 2021-01-21 : TIGER STORES FRANCE 4 (802464578)
- cabinet fortin ; :
- 2018-10-31 : P.M. DECAYZAC.FOIE.GRAS.FR (381151521)
- cabinet fortin, modification du :
- 2012-10-21 : TRANSPORTS LEBLEU (458502036)
- cillier, christophe :
- 2020-03-15 : B.C. INVESTISSEMENTS (488583766)
- 2017-11-30 : BIPAR (532791522)
- 2013-11-05 : EX'IM EXPERTISES (451540652)
- 2013-08-21 : HPM Hopital Privé Métropole ou en abrégé HPM (493699102)
- 2013-07-26 : SCARNA BATIMENT (501409973)
- 2013-07-24 : GAPI (429006596)
- 2013-07-21 : UNIS (349110478)
- 2013-06-23 : ROGARAY VAL DE LOIRE (321089062)
- 2013-06-21 : NORSUD PAPIERS PEINTS (306881962)
- 2013-06-21 : IMEXPA (306186875)
- 2012-12-13 : TRADITION BOIS (412027757)
- 2012-07-04 : FRANCE CARAIBES DISTRIBUTION (401921846)
- 2012-02-19 : ALPHA DIRECT SERVICES PICARDIE (par abréviation ADS PICARDIE) (419723499)
- 2010-09-30 : FORPRODIS (414371732)
- cillier, christophe, :
- 2016-01-19 : GROUPE DEFRENNE INVESTISSEMENT (300774395)
- 2015-04-22 : SICYONE (422979815)
- deloitte & associes :
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : AD GRAND OUEST (775609431)
- 2021-02-02 : RENALIS 2 (528746183)
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : DISTRILEADER LES OLIVES (442680898)
- 2021-02-02 : WISEAM (533756938)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-02-02 : RAVIER RICCOBONI (484516372)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-31 : ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS CHINE (424693216)
- 2021-01-31 : LIEST (482809332)
- 2021-01-29 : BETON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN (766500102)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-29 : ANTELEC (414724864)
- 2021-01-28 : COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (350760559)
- 2021-01-28 : IRIS TELECOMMUNICATION FRANCE (808527014)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-28 : HOTEL ERMITAGE (802073726)
- 2021-01-28 : DISTRILEADER LOUDEAC (401003298)
- domusvi :
- 2021-01-12 : THEMIS MARMANDE (418051561)
- 2020-12-24 : SAS BAUMILLONS 15 (378623037)
- 2020-12-22 : RESIDENCE DU CLOS LAFITTE (398319343)
- 2020-12-22 : GERIA D'OC (331162586)
- 2020-12-20 : TIERS TEMPS ANGLET (339794216)
- 2020-11-27 : SOCIETE RESIDENCE MERIDIENNE (878162395)
- 2020-11-26 : RESIDENCE LA DEMI-LUNE (538882788)
- 2020-11-26 : LA PALMERAIE (382547537)
- 2020-11-26 : LES HAUTS DE L'AURE (494899560)
- 2020-11-24 : MELODIA (811111418)
- 2020-11-22 : LES FEUILLANS (340738160)
- 2020-11-05 : CLAIRE FONTAINE (418281226)
- 2020-10-27 : SAPHIR (437702467)
- 2020-09-10 : SAS THEMIS LES RIVALIERES (443530001)
- 2020-08-16 : LES HAUTS DE MENTON (435346598)
- 2020-08-11 : PINEY INVEST (881386569)
- 2020-08-09 : DBSL (492328828)
- 2020-08-04 : RESIDENCE ANDRESY (347438301)
- 2020-08-04 : SAS PARC DE CHEVREUL (798218236)
- 2020-07-28 : RESIDENCE SAINT LOUIS (379423858)
- dubrulle, olivier :
- 2015-10-31 : MAC-LLOYD SAS (790862544)
- 2015-09-24 : VAN HAECKE (306100397)
- 2015-09-04 : HPM Hopital Privé Métropole ou en abrégé HPM (493699102)
- 2015-08-09 : EX'IM EXPERTISES (451540652)
- 2015-07-28 : A C S S I (Assistance, Conseil, Stratégie en Système d'Information) (420794208)
- 2014-12-24 : ALTUS CONSEILS (479102188)
- france audit, :
- 2017-11-21 : GARDINIER ET FILS (322505504)
- 2016-01-12 : EDITIONS ECONOMICA (712030014)
- 2015-08-06 : IMMO AMANDINOIS (412686693)
- 2015-08-02 : HECQUET ET ASSOCIES, société d'expertise comptable en abrégé HEA EXPERTISE COMPTABLE (409219904)
- 2015-06-12 : GENERAL TECHNIQUE INDUSTRIE (333162378)
- 2013-12-04 : NORDTOLE CONTENEURS ET SYSTEMES (798926259)
- 2013-10-20 : LE DO RE MI (702014085)
- 2012-09-21 : LE VIEUX CHATEAU (969203546)
- 2012-02-29 : JOAILLERIE INDUSTRIE PRODUCTION (480933928)
- 2010-09-08 : EDITIONS ART VIDEO R G (318054012)
- 2010-09-03 : BERTEIL (309064962)
- 2010-08-22 : BAKER & MCKENZIE (642052237)
- 2009-12-01 : OTEA CAPITAL (509249629)
- 2008-12-07 : SERYOTEL (379761620)
- 2008-12-07 : BIARRITZ HOTELIERE (379734395)
- 2008-12-05 : COMPTOIR DU COURTAGE DU COTON (490818317)
- 2008-08-05 : ALDO FRANCE (440438133)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAS DU CLOS SAINT JEAN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAS DU CLOS SAINT JEAN |
Dénomination usuelle de l'unité légale | RESIDENCE PORT ROYAL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 413470303 00038 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-08-18 : lundi 18 août 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 87.30A : Hébergement social pour personnes âgées |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Hébergement médico-social et social |
Division | Hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques |
Activite | Hébergement social pour personnes âgées |
Synonyme | foyer, foyer d'hébergement, maison de retraite, maison de repos, hospice |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAS DU CLOS SAINT JEAN- CO
2019 | 2 197 872.00 | 1 589 281.00 |
2018 | 608 590.00 | 1 612 883.00 |
2019 | 2 152 000.00 |
2018 | 2 152 000.00 |
2019 | -289 792.00 |
2018 | -317 748.00 |
2019 | 1 589 281.00 |
2018 | 1 612 883.00 |
2019 | 3 028 904.00 | 3 028 904.00 |
2018 | 2 929 049.00 |
2019 | -280 479.00 |
2018 | -362 993.00 |
2019 | -289 792.00 |
2018 | -317 748.00 |
2019 | 1 525 102.00 | 107 951.00 |
2018 | 1 417 151.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAS DU CLOS SAINT JEAN- jeudi 07 août 2008: Vente
Bodacc A publié le 24/07/2008Annonce n° 595 N° RCS : 413470303 - Dénomination : SAS DU CLOS SAINT JEAN 133-135 rue de Roubaix 59200 Tourcoing maison de retraite - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président de la société : BESANGER Gérard. Président du conseil de surveillance : LELEU Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : LELEU Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : LEPS Patrick. Membre du conseil de surveillance : DA LAGE - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : la croix du nord du 26/06/2008 et rectificatif - Opposition : Me Adrover 55 rue de Tourcoing 59200 Tourcoing - Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 1.000.000,00 EUR
- dimanche 10 août 2008: Vente
Bodacc A publié le 24/07/2008Annonce n° 242 N° RCS : 413470303 - Dénomination : SAS DU CLOS SAINT JEAN 133-135 rue de Roubaix 59200 Tourcoing Fonds de commerce d'Etablissement d'Hebergement pour Personnes Agees Dependante (EHPAD) - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président de la société : BESANGER Gérard. Président du conseil de surveillance : LELEU Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : LELEU Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : LEPS Patrick. Membre du conseil de surveillance : DA LAGE - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : La Croix du Nord - Opposition : Me Jacques Adrover, Notaire 55 rue de Tournai 59200 Tourcoing - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1.000.000,00 EUR
- mercredi 01 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080177 publié le 01/10/2008Annonce n° 1518 N° RCS : 413470303 - Dénomination : SAS DU CLOS SAINT JEAN Maison de retraite prestations de service pour personnes agées valides - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président de la société : BESANGER Gérard. Président du conseil de surveillance : LELEU Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : LELEU Jean Claude. Membre du conseil de surveillance : LEPS Patrick. Membre du conseil de surveillance : DA LAGE Bernard Henri René. Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : BAUDUIN Jean-Marc. - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- jeudi 26 mars 2009: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 01 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 15 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100179 publié le 15/09/2010Annonce n° 852 N° RCS : 413470303 - Dénomination : SAS DU CLOS SAINT JEAN L'exploitation de maison de retraite, la location de locaux nus ou meublés ou munis de moyens d'exploitation. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président de la société : BESANGER Gérard Président du conseil de surveillance : LELEU Jean Claude Membre du conseil de surveillance : LELEU Jean Claude Membre du conseil de surveillance : LEPS Patrick Membre du conseil de surveillance : DA LAGE Bernard Henri René Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BAUDUIN Jean-Marc - Modification : Changement de l'objet et de l'activité
- jeudi 09 juin 2011: Depot des comptes
- mardi 13 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110240 publié le 13/12/2011Annonce n° 1238 N° RCS : 413470303 - Dénomination : SAS DU CLOS SAINT JEAN L'exploitation de maison de retraite, la location de locaux nus ou meublés ou munis de moyens d'exploitation. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président de la société : HPM Hopital Privé Métropole, représenté par M BARBREAU Yves Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BAUDUIN Jean-Marc - Modification : Changement de président de S.A.S.
- mardi 28 août 2012: Depot des comptes
- lundi 16 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 01 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130189 publié le 01/10/2013Annonce n° 637 N° RCS : 413470303 - Dénomination : SAS DU CLOS SAINT JEAN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : FRANCE AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FORTIN, modification du Commissaire aux comptes suppléant Bauduin, Jean-Marc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cillier, Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 04 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150169 publié le 04/09/2015Annonce n° 258 N° RCS : 413470303 - Dénomination : SAS DU CLOS SAINT JEAN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Cillier, Christophe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Dubrulle, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 29 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160062 publié le 29/03/2016Annonce n° 1796 N° RCS : 413470303 - Dénomination : SAS DU CLOS SAINT JEAN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : modification du Président HPM Hopital Privé Métropole ou en abrégé HPM représenté par GUTH François Adresse : 2 rue de la Charmée 60580 Coye-la-Forêt - Modification : modification survenue sur le représentant permanent
- lundi 08 août 2016: Depot des comptes
- mardi 21 février 2017: Depot des comptes
- mardi 15 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170155 publié le 15/08/2017Annonce n° 977 N° RCS : 413470303 - Dénomination : SAS DU CLOS SAINT JEAN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2152000 EUR - Administration : Président partant : HPM Hopital Privé Métropole ou en abrégé HPM, nomination du Président : DOMUSVI - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 03 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180001 publié le 03/01/2018Annonce n° 2598 N° RCS : 413470303 - Dénomination : SAS DU CLOS SAINT JEAN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2152000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial
- vendredi 16 février 2018: Depot des comptes
- dimanche 07 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190069 publié le 07/04/2019Annonce n° 1577 N° RCS : 413470303 - Dénomination : SAS DU CLOS SAINT JEAN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2152000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET FORTIN ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Dubrulle, Olivier ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 04 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAS DU CLOS SAINT JEAN- mardi 01 juillet 2008 : Fermé
52 RUE DAMMARTIN 59100 ROUBAIX - vendredi 24 novembre 2017 : LES BOISERIES Fermé
133 RUE DE ROUBAIX 59200 TOURCOING - vendredi 24 novembre 2017 : Ouvert
34 RUE SAINT JEAN 59100 ROUBAIX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAS DU CLOS SAINT JEAN- VERHEYDE VINCENT : RUE DES CLOS 91070 BONDOUFLE
- ASS ADMR LA RICANDELLE : LE MOULIN BLANC 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
- ASSOCIATION DE GESTION ACCUEIL DE JOUR GERIATRIQUE REYRIEUX TREVOUX : 14 RUE DE L HOPITAL 01600 TREVOUX
- BONHEUR ET BIEN ETRE : 2 RUE DE VERDUN 69170 TARARE
- EPINOMIS NEUVILLE : 33 RUE SAINT LAZARE 60200 COMPIEGNE
- GAMME : 54 AV DE LA COLLE 06800 CAGNES-SUR-MER
- L'ABBATIALE DE CORMERY : 35 RUE DE MONTRESOR 37320 CORMERY
- LE VAL DE SERRES : 7 RUE DES JARDINS 05700 SERRES
- LES VALLEES DE DESIREE : AV NIEL 06710 TOUET-SUR-VAR
- MAISON DE RETRAITE DE COUTRAS : 10 RUE EDOUARD VAILLANT 33230 COUTRAS
- OCCITALIA UCETIA : 50 RUE EMILE COMBES 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
- RESIDENCE DU MATIN CLAIR : 59 RTE DE TREVOUX 01800 PEROUGES
- SARL ANIRA : LD CANTEIGE 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO
- SENIORIES EUROPE SERVICES : 5 RUE DE SENLIS 75017 PARIS 17
- SILVEA : 151 TRA DE LA GOUFFONNE 13009 MARSEILLE 9
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAS DU CLOS SAINT JEAN- DELANNOY THIERRY : 89 RUE DAMMARTIN 59100 ROUBAIX
- FOFANA ELHADJ : 129 RUE DECREME 59100 ROUBAIX
- MARDON ALEXANDRE : 210 RUE DUPUY DE LOME 59100 ROUBAIX
- SIMON EDMOND : 4 BD DU GENERAL DE GAULLE 59100 ROUBAIX
- ARTUR : 43 BD DES BATISSEURS 59100 ROUBAIX
- BUREAU DES ELEVES DE L ENSAIT : 9 RUE DE L ERMITAGE 59100 ROUBAIX
- COLLEGE JEAN BAPTISTE LEBAS : 82 RUE DUPUY DE LOME 59100 ROUBAIX
- LUTIBAL : 1 RUE PIERRE MOTTE 59100 ROUBAIX
- SASU HDF MENUISERIES : 139 RUE DES ARTS 59100 ROUBAIX
- SCI BORDEROUGE : 5 AV LOUIS PLUQUET 59100 ROUBAIX
- SCI LA CHATELAINE : 98 RUE DE L EPEULE 59100 ROUBAIX
- SCI LA FOSSE AUX CHENES : 130 RUE BEAUREWAERT 59100 ROUBAIX
- SCI LEGALIS : 72 RUE DU COQ FRANCAIS 59100 ROUBAIX
- SCI ORMAN : 164 RUE D ORAN 59100 ROUBAIX
- SCI RIZOUG II : 50 AV JEAN LEBAS 59100 ROUBAIX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAS DU CLOS SAINT JEANRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives